Johan Löfstrand (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Östergötland County, seat 88
- Title
- Statistician
- Birth year
- 1976
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
The Social Democratic Party
Committee on Civil Affairs
Deputy member
Committee on Environment and Agriculture
Deputy member
The Riksdag Board
Member
Council for Members' Affairs
Member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2017-7-1 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-2-27 – 2017-6-30
- Ordinary member
- 2016-1-1 – 2017-2-26
- Off duty
- 2015-9-1 – 2015-12-31
- Ordinary member
- 2002-9-30 – 2015-8-31
The Social Democratic Party
- 2022-10-7 –
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Deputy Chair
- 2017-7-1 – 2018-9-24
- Member
- 2017-3-2 – 2017-6-30
- Deputy Chair
- 2016-1-1 – 2017-3-2
- Member
- 2015-9-18 – 2015-12-31
- Deputy Chair
- 2014-10-7 – 2015-9-18
- Member
- 2009-11-28 – 2010-10-4
- Chair
- 2009-11-3 – 2009-11-27
- Member
- 2006-10-10 – 2009-11-3
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2010-10-19 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy Chair
- 2018-3-13 – 2018-5-24
- 2013-3-20 – 2014-3-26
Committee on Civil Law
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
The War Delegation
- Member
- 2014-10-14 – 2022-10-9
The Riksdag Board
- Member
- 2022-10-4 –
Council for Members' Affairs
- Member
- 2022-10-12 –
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot lagutskottet 02–06, civilutskottet 06–09, 10, 15 och 19–22, ordförande 09, vice ordförande 14–15 och 16–18. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14. Suppleant trafikutskottet 02–06, försvarsutskottet 06–14, civilutskottet 22– och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 14–22, riksdagsstyrelsen 22– och ledamotsrådet 22–. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 22–.
Föräldrar
Ombudsmannen Jan Löfstrand och undersköterskan Anita Löfstrand, f. Hadarson.
Utbildning
Fil.mag., statistik. Fil.kand., nationalekonomi.
Anställningar
Livsmedelsarbetare 93–94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Djurskyddsmyndigheten 03–07. Ledamot, Boverkets insynsråd 06–10 och 16–. Ledamot, insynsrådet för Länsstyrelsen i Östergötlands län 11–. Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–14. Ledamot, referensgruppen för ny äktenskapslagstiftning 05–07. Ledamot, referensgruppen för avskaffandet av revisionsplikten 06–08. Ledamot, parlamentariska kommittén om en ny organisation för polisen 10–13. Ledamot, Bostadsplaneringskommittén 15. Regeringens särskilda utredare, Utredningen om vissa konsumentkrediter 15–16.
Kommunala uppdrag
Styrelseledamot, AB Stångåstaden, Linköpings kommun 07–11. Vice ordförande, Mjärdevi Science Park AB 07–15 och styrelseledamot 15–. Styrelseledamot, Tekniska Verken i Linköping AB 11–15 och 18–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU i Östergötland 00–04. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Östergötland 00–. Ordförande, Socialdemokraterna i Linköping 05–11. Styrelseledamot, Sverok –03.
Bostadsort
Linköping
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Skattebefrielse på biogas
Interpellation 2023/24:455 av Johan Löfstrand (S)
Interpellation 2023/24:455 Skattebefrielse på biogas av Johan Löfstrand S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Biogasen har länge åtnjutit skattebefrielse i Sverige. I juni 2020 godkände EU-kommissionen fortsatt skattebefrielse för biogas och biogasol i Sverige för perioden 20212030. Denna skattebefrielse ogiltigförklarades- Inlämnad
- 2024-02-08
- Svarsdatum
- 2024-02-27
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Fortsatt skattebefrielse för biogas
Interpellation 2022/23:199 av Johan Löfstrand (S)
Interpellation 2022/23:199 Fortsatt skattebefrielse för biogas av Johan Löfstrand S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Den europeiska energikrisen visar bland annat på Europas sårbarhet på energiområdet. Med det stora importberoende av energi som EU har blir det särskilt tydligt hur viktiga de energiresurser som- Inlämnad
- 2023-02-13
- Svarsdatum
- 2023-03-07
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Införande av kvotplikten
Interpellation 2013/14:439 av Mats Pertoft (MP)
Interpellation 2013/14:439 Införande av kvotplikten av Mats Pertoft MP till Finansminister Anders Borg M Torsdagen den 10 april informerades riksdag, näringsliv, medier och Sverige om att kvotplikten för biobränsle inte kommer att införas den 1 maj 2014 som planerat och beslutat av riksdagen. Beskedet kommer 20 dagar- Inlämnad
- 2014-04-14
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Landsbygdsprogrammet
Interpellation 2013/14:449 av Johan Löfstrand (S)
Interpellation 2013/14:449 Landsbygdsprogrammet av Johan Löfstrand S till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Vi kunde för någon vecka sedan ta del av det glädjande beskedet att regeringen förstärker medlen till landsbygdsprogrammet med 2,8 miljarder kronor de kommande sju åren. Det blir 400 miljoner per år. Jag är- Inlämnad
- 2014-04-22
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Det dödsdömda jordbruket
Interpellation 2013/14:312 av Löfstrand, Johan (S)
den 26 februari Interpellation 2013/14:312 Det dödsdömda jordbruket av Johan Löfstrand S till finansminister Anders Borg M Finansminister Anders Borg dömer i en intervju i tidningen Land ut svenskt jordbruk och menar att det kommer att försvinna. Anders Borg tror inte att svenskt jordbruk har en framtid som industri.- Inlämnad
- 2014-02-26
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Snedvridning av förutsättningarna för biodrivmedel
Interpellation 2013/14:97 av Löfstrand, Johan (S)
den 7 november Interpellation 2013/14:97 Snedvridning av förutsättningarna för biodrivmedel av Johan Löfstrand S till finansminister Anders Borg M Regeringen säger sig ha höga miljö- och klimatambitioner. Riksdagen har bland annat ställt sig bakom ett mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. För att nå- Inlämnad
- 2013-11-07
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Övergödningen i Östersjön
Interpellation 2013/14:212 av Löfstrand, Johan (S)
den 18 december Interpellation 2013/14:212 Övergödningen i Östersjön av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C När miljöministern inför miljö- och jordbruksutskottet redovisade regeringens arbete med miljöministermötet inom Helsingforskommissionen Helcom så betonade hon de åtgärder som Sverige har för att- Inlämnad
- 2013-12-18
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Matlandet och jobben
Interpellation 2013/14:125 av Löfstrand, Johan (S)
den 14 november Interpellation 2013/14:125 Matlandet och jobben av Johan Löfstrand S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Regeringen har för satsningen Matlandet Sverige satt ett mål att jobben på landsbygden ska öka med 20 000 senast 2020. Men sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006 har sysselsättningen- Inlämnad
- 2013-11-14
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Ett livskraftigt skärgårdsjordbruk
Interpellation 2013/14:126 av Löfstrand, Johan (S)
den 14 november Interpellation 2013/14:126 Ett livskraftigt skärgårdsjordbruk av Johan Löfstrand S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Hur vi skapar förutsättningar för en livskraftig skärgård har länge varit föremål för diskussion. Det har rört sig om allt från fungerande telekommunikation till frågor kring- Inlämnad
- 2013-11-14
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Svensk livsmedelsproduktion
Interpellation 2012/13:405 av Löfstrand, Johan (S)
den 6 maj Interpellation 2012/13:405 Svensk livsmedelsproduktion av Johan Löfstrand S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Den svenska arbetslösheten når rekordnivåer. Sverige är ett land med högre arbetslöshet än alla jämförbara länder. Därför är åtgärder inom alla sektorer viktiga för att säkra den svenska- Inlämnad
- 2013-05-06
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Miljöbilar och fossila bränslen
Interpellation 2012/13:125 av Löfstrand, Johan (S)
den 15 november Interpellation 2012/13:125 Miljöbilar och fossila bränslen av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Riksdagens beslut att den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen 2030 är en stor utmaning. För att nå detta krävs tuffa beslut och mod men tiden rinner i väg och för- Inlämnad
- 2012-11-15
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Etanolen som fordonsbränsle
Interpellation 2011/12:263 av Löfstrand, Johan (S)
den 22 februari Interpellation 2011/12:263 Etanolen som fordonsbränsle av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Just nu kommer Sverige längre och längre från riksdagens beslut att fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen 2030. Antalet nya bilar drivna av förnybara bränslen som säljs minskar- Inlämnad
- 2012-02-22
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Måluppfyllelse för biologisk återvinning
Interpellation 2011/12:113 av Löfstrand, Johan (S)
den 10 november Interpellation 2011/12:113 Måluppfyllelse för biologisk återvinning av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C För några veckor sedan kom ny statistik från Avfall Sverige kring återvinning och avfallsmängder i Sverige. I den kan vi nu konstatera att Sverige inte klarade riksdagens mål att- Inlämnad
- 2011-11-10
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Måluppfyllelse för biologisk återvinning
Interpellation 2011/12:62 av Löfstrand, Johan (S)
den 26 oktober Interpellation 2011/12:62 Måluppfyllelse för biologisk återvinning av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C I dagarna kom ny statistik från Avfall Sverige kring återvinning och avfallsmängder i Sverige. I den kan vi nu konstatera att Sverige inte klarade riksdagens mål att 35 procent av- Inlämnad
- 2011-10-26
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Bullerproblematik i Linköping
Interpellation 2010/11:243 av Löfstrand, Johan (S)
den 2 mars Interpellation 2010/11:243 Bullerproblematik i Linköping av Johan Löfstrand S till miljöminister Andreas Carlgren C Flygbuller och buller i statsmiljö i allmänhet har länge varit en omdiskuterad fråga. Speciellt i Linköping där Försvarsmaktens och Saabs flygverksamhet är ett signum och en del i en stads- Inlämnad
- 2011-03-02
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Svenska höghastighetsbanor
Interpellation 2009/10:471 av Hallengren, Lena (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:471 Svenska höghastighetsbanor av Lena Hallengren s till statsrådet Åsa Torstensson c Det står sedan en tid tillbaka klart att regeringen har lagt planerna på svenska höghastighetsbanor på is. I den lista över väg- och järnvägsinvesteringar som regeringen vill genomföra fram till- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Bostadsbyggandet
Interpellation 2009/10:392 av Löfstrand, Johan (s)
den 20 maj Interpellation 2009/10:392 Bostadsbyggandet av Johan Löfstrand s till statsrådet Mats Odell kd I budgetpropositionen för 2007 föreslår regeringen att räntebidraget och investeringsstöden till nybyggande ska slopas. Flera byggföretag har uttalat att detta kommer att leda till ett totalt byggstopp för- Inlämnad
- 2010-05-20
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Insatser för ökat bostadsbyggande
Interpellation 2009/10:160 av Löfstrand, Johan (s)
den 7 december Interpellation 2009/10:160 Insatser för ökat bostadsbyggande av Johan Löfstrand s till statsrådet Mats Odell kd Läget på svensk bostadsmarknad är mycket allvarligt. Nyproduktionen har sjunkit år från år under regeringen Reinfeldt. Bostadsbyggandet är nere på mycket låga nivåer. Under de tre första- Inlämnad
- 2009-12-07
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Hyresrättens ställning
Interpellation 2008/09:361 av Löfstrand, Johan (s)
den 25 februari Interpellation 2008/09:361 Hyresrättens ställning av Johan Löfstrand s till statsrådet Mats Odell kd Det råder brist på små och medelstora hyresbostäder, i Linköping såväl som i andra orter i Sverige. Detta drabbar våra ungdomar som vill flytta hemifrån och det drabbar våra äldre som vill flytta- Inlämnad
- 2009-02-25
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Tidsplan för ändrad trafikförsäkring
Interpellation 2007/08:566 av Moberg, Carina (s)
den 7 april Interpellation 2007/08:566 Tidsplan för ändrad trafikförsäkring av Carina Moberg s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Enligt regeringsbeslut ska Utredningen om samordnad trafikförsäkring redovisa sitt slutbetänkande senast den 30 april i år. Utredningen ska i detta lämna förslag på en överföring- Inlämnad
- 2008-04-07
- Besvarare
- Cristina Husmark Pehrsson (M)