Hillevi Larsson (SocDem)
Tidigare riksdagsledamot
- Constituency
- City of Malmö
- Title
- Political Adviser
- Birth year
- 1974
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Off duty
- 2021-10-20 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 2012-1-1 – 2021-10-20
- Off duty
- 2011-11-1 – 2011-12-31
- Ordinary member
- 2011-7-1 – 2011-10-31
- Off duty
- 2010-12-1 – 2011-6-30
- Ordinary member
- 2009-10-17 – 2010-11-30
- Off duty
- 2009-9-14 – 2009-10-16
- Ordinary member
- 2009-1-2 – 2009-9-13
- Off duty
- 2008-6-9 – 2009-1-1
- Ordinary member
- 2004-11-1 – 2008-6-8
Member of Parliament
- Alternate member
- 2002-9-30 – 2004-10-31
- Ersättare
- 1998-11-23 – 2002-9-30
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2017-7-1 – 2018-9-24
- Deputy Chair
- 2017-3-2 – 2017-6-30
- Member
- 2016-1-1 – 2017-3-2
- Deputy Chair
- 2015-9-18 – 2015-12-31
- Member
- 2014-10-7 – 2015-9-18
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Taxation
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1998-12-18 – 2002-9-30
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2018-3-13 – 2018-5-24
Committee on Civil Law
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2009-1-14
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-10
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98- (statsrådsersättare 981123-041031). Ledamot lagutskottet 02-06, civilutskottet 06-15, 16-18 och vice ordförande 15-17 samt sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ledamot EU-nämnden 02-06. Suppleant kulturutskottet 98-02, justitieutskottet 06-10, skatteutskottet 10-18 och civilutskottet 18-. Suppleant EU-nämnden 06-09.
Föräldrar
Yrkesinspektören Gunnar Larsson och bibliotekarien Birgitta Strandsjö.
Utbildning
Gymnasieskola, musikinriktning 91-92. Statsvetenskaplig-humanistisk linje, komvux 93-94. Journalistlinjen, Skurups folkhögskola 98.
Anställningar
EU-informatör/debattör 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 96-98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Ungdomsstyrelsen 00-02. Ledamot, EU 2004-kommittén 02-06. Ordförande, Expertgruppen för miljöstudier 06-07. Styrelseledamot, Teracom 06-07. Ledamot, parlamentarisk referensgrupp till 2014 års vårdnadsutredning 15-.
Kommunala uppdrag
Ledamot, biblioteksnämnden, Malmö 94-95. Stadsdelsfullmäktig, Västra innerstaden 95-98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Republikanska föreningen 05-08, valberedningen 08-10. Ordförande, S-kvinnor Malmö 08-19. Ordförande, Global (s) internationella förening 05-07, suppleant 07-11. Suppleant, Malmö arbetarekommuns styrelse (Socialdemokraterna i Malmö). Suppleant, Broderskaps styrelse Malmö 09-11. Suppleant, S-kvinnors förbundsstyrelse 07-09, ledamot 09-19. Tidigare ledamot, EU-utskottet och internationella utskottet, Socialdemokraterna i Skåne. Tidigare suppleant Västra innerstadens S-förening. Suppleant, ESP (Europeiska Socialdemokraters Parti) Skåne 10-. Ledamot, Radio A stödförening Malmö 09-11. Adjungerad, Fosie socialdemokratiska förening 06-. Ledamot, riksdagens hbt-grupp 98-06, suppleant 06-. Sammankallande, RRS (Riksdagens Republikanska Sällskap) 05-. Sammankallande, Riksdagens nätverk för Västsahara 98-11. Valberedningen, Avantgarde Skåne 08-. Revisor, S-kvinnoklubben KARL Malmö 08-. Revisorsersättare, Västra innerstadens S-förening 09-. Revisorsersättare, Unga sossars-förening 10-. Adjungerad, Skånes S-kvinnor 11- och vice ordförande S-kvinnor 11-.
Litteratur
Riskera allt för en dröm (04), För Sverige - Nuförtiden. En antologi om Carl XVI Gustaf (06, tillsammans med andra), Eureka! vägar ut ur krisen (06, tillsammans med andra) och Oböjligt: kvinnor om reumatism (06, tillsammans med andra).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Vinstbegränsning i skolan
Interpellation 2016/17:625 av Maria Stockhaus (M)
Interpellation 2016/17:625 Vinstbegränsning i skolan av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Den 3 september 2017 meddelade regeringen att man tillsammans med Vänsterpartiet gjort en överenskommelse om att stoppa vinster i välfärdenBeslutet bygger bland annat på Reepalus hårt kritiserade väldfärdutredning.- Inlämnad
- 2017-09-08
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Dödsfall i sjukvården
Interpellation 2016/17:619 av Jeff Ahl (SD)
Interpellation 2016/17:619 Dödsfall i sjukvården av Jeff Ahl SD till Socialminister Annika Strandhäll S Av 55 genomgångna lex Maria-anmälda dödsfall beror så mycket som vart fjärde dödsfall i vården på plats- eller personalbrist. Anställda inom vården har vid flertalet tillfällen själva vittnat om samma problem och om- Inlämnad
- 2017-09-01
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Erkännande av föräldraskap i Norden
Skriftlig fråga 2016/17:1727 av Hillevi Larsson (S)
Fråga 2016/17:1727 Erkännande av föräldraskap i Norden av Hillevi Larsson S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I Danmark, Norge och Island finns möjlighet att erkänna medmodern som förälder till barn som tillkommit genom assisterad befruktning i andra nordiska länder. Men detta är inte möjligt i- Inlämnad
- 2017-07-10
- Besvarare
- Statsrådet Heléne Fritzon (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Infrastrukturminister Anna Johansson S Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson- Datum
- 2017-06-15
Jämställdhetspolitiken
Interpellation 2016/17:395 av Erik Andersson (M)
Interpellation 2016/17:395 Jämställdhetspolitiken av Erik Andersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Regeringens planer på att bilda en jämställdhetsmyndighet riskerar att slå sönder redan i dag väl fungerande verksamheter. En ny myndighet måste fyllas med uppdrag och innehåll. Då är risken stor att den kompetens som i- Inlämnad
- 2017-03-22
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Akutsjukvården i Göteborgsområdet
Interpellation 2016/17:234 av Shadiye Heydari (S)
Interpellation 2016/17:234 Akutsjukvården i Göteborgsområdet av Shadiye Heydari S till Statsrådet Gabriel Wikström S Vittnesuppgifterna är många om att allt inte står rätt till på akutmottagningarna i Göteborgsområdet. Några exempel: Personal på akuten på Sahlgrenska mår dåligt, skriver flera fackliga skyddsombud i en- Inlämnad
- 2017-01-17
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin MPsamordnings- och energiminister Ibrahim Baylan Smiljöminister Karolina Skog MP och gymnasie- och kunskapslyftsminister- Datum
- 2017-01-26
Växande vårdköer med stora regionala skillnader
Interpellation 2016/17:217 av Cecilia Widegren (M)
Interpellation 2016/17:217 Växande vårdköer med stora regionala skillnader av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Väntetiderna inom svensk hälso- och sjukvård är bland de allra längsta i Europa. Två år har gått sedan nuvarande regering nationellt tog över ansvaret för hälso- och sjukvården. Nu börjar- Inlämnad
- 2016-12-16
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Inrikesminister Anders Ygeman S Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP EU- och handelsminister Ann Linde S Arbetsmarknads-- Datum
- 2017-01-19
Besittningsskyddet vid brand i bostaden
Skriftlig fråga 2016/17:705 av Hillevi Larsson (S)
Fråga 2016/17:705 Besittningsskyddet vid brand i bostaden av Hillevi Larsson S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Hyresgäster som inte själva orsakat brand i sin lägenhet kan trots detta mista besittningsskyddet. De drabbas dubbelt, först av branden och sedan genom att riskera att mista sin lägenhet.- Inlämnad
- 2017-01-19
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Globalt kvinnoförtryck
Interpellation 2016/17:206 av Amineh Kakabaveh (V)
Interpellation 2016/17:206 Globalt kvinnoförtryck av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Margot Wallström S Efter andra världskrigets blodspillan, förbrytelser och enorma förluster av människoliv bildades Förenta nationerna. Erfarenheterna från krigets fasor resulterade i att den nybildade organisationen 1948 antog- Inlämnad
- 2016-12-16
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran
Interpellation 2016/17:162 av Sofia Damm (KD)
Interpellation 2016/17:162 Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran av Sofia Damm KD till Utrikesminister Margot Wallström S När Irans utrikesminister Javad Zarif besökte Stockholm den 1 juni kom Sveriges regering överens med den iranska regimen att inleda en strukturerad politisk dialog. Enligt utrikesminister- Inlämnad
- 2016-11-21
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér S Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson MP- Datum
- 2017-01-12
Ändring av juridisk könstillhörighet
Skriftlig fråga 2016/17:537 av Hillevi Larsson (S)
Fråga 2016/17:537 Ändring av juridisk könstillhörighet av Hillevi Larsson S till Statsrådet Gabriel Wikström S Utredningsbetänkandet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering SOU 2014:91 överlämnades till regeringen i december 2014. Utredningens huvudfokus handlar om juridisk könstillhörighet men har även ändringsförslag- Inlämnad
- 2016-12-15
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2016-12-01
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Inrikesminister Anders Ygeman S Miljöminister Karolina Skog MP Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström S Utbildningsminister Gustav Fridolin MP- Datum
- 2016-11-24
Delegation för att skapa jobb
Interpellation 2016/17:59 av Christian Holm Barenfeld (M)
Interpellation 2016/17:59 Delegation för att skapa jobb av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Sverige brottas med stora integrationsproblem och ett utanförskap som inom en snar framtid omfattar runt 1 miljon människor. I dag har bara hälften av de nyanlända i Sverige- Inlämnad
- 2016-10-18
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Fredad zon för kristna i norra Irak
Interpellation 2016/17:98 av Robert Halef (KD)
Interpellation 2016/17:98 Fredad zon för kristna i norra Irak av Robert Halef KD till Utrikesminister Margot Wallström S Den 30 oktober hördes kyrkklockorna ringa för första gången på två år i staden Qaraqosh på Nineveslätten i norra Irak. Det var en stor dag för de kristna minoriteterna kaldéer, syrianer och assyrier- Inlämnad
- 2016-11-01
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Arbetsmiljöverkets försämrade resultat
Interpellation 2016/17:88 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2016/17:88 Arbetsmiljöverkets försämrade resultat av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Arbetsmiljöverket har fått utökade resurser för att öka tillsynen. Trots det har antalet arbetsmiljöinspektioner på svenska arbetsplatser sjunkit rejält de senaste två- Inlämnad
- 2016-10-26
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Den instabila situationen i Demokratiska republiken Kongo
Interpellation 2016/17:91 av Roland Utbult (KD)
Interpellation 2016/17:91 Den instabila situationen i Demokratiska republiken Kongo av Roland Utbult KD till Utrikesminister Margot Wallström S Demokratiska republiken Kongo befinner sig just nu i en oerhört politiskt instabil situation. I enlighet med landets konstitution planerades val till november i år. Men den sittande- Inlämnad
- 2016-10-27
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)