Åsa Lindestam (SocDem)
Tidigare riksdagsledamot
- Constituency
- Gävleborg County
- Title
- Headteacher
- Birth year
- 1956
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2002-9-30 – 2022-9-26
Member of Parliament
- First Deputy Speaker
- 2018-9-24 – 2022-9-26
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy Chair
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on Education
- Deputy member
- 2019-2-27 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2012-3-23 – 2014-9-29
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2019-2-15
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy Chair
- 2018-5-15 – 2018-6-14
- Deputy Chair
- 2017-5-2 – 2017-6-14
- Member
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Chair
- 2016-4-28 – 2016-5-25
- Deputy Chair
- 2016-4-12 – 2016-4-28
- Member
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Member
- 2015-5-19 – 2015-6-16
- Deputy Chair
- 2015-4-14 – 2015-5-19
- Member
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Member
- 2014-4-15 – 2014-6-12
- Member
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Member
- 2013-4-23 – 2013-6-18
- Member
- 2013-2-21 – 2013-3-6
- Member
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Member
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Member
- 2011-9-20 – 2011-9-21
- Member
- 2011-6-16 – 2011-6-17
- Member
- 2011-3-31 – 2011-4-1
- Member
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Member
- 2010-2-4 – 2010-3-3
- Member
- 2009-11-12 – 2009-12-9
- Member
- 2009-2-12 – 2009-3-12
- Member
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Member
- 2007-10-18 – 2008-6-18
- Member
- 2007-3-22 – 2007-6-1
- Member
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Member
- 2006-5-18 – 2006-6-14
- Member
- 2005-11-22 – 2005-12-7
- Deputy member
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Deputy member
- 2004-5-11 – 2004-5-26
- Deputy member
- 2004-2-5 – 2004-2-18
- Deputy member
- 2003-6-11 – 2003-6-12
- Deputy member
- 2002-12-3 – 2002-12-18
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-10-19 – 2011-5-19
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-18
- Deputy member
- 2008-4-1 – 2010-10-12
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Member
- 2007-10-4 – 2014-10-14
- Deputy member
- 2006-10-17 – 2007-10-3
- Deputy member
- 2004-4-1 – 2006-10-16
The War Delegation
- Member
- 2018-11-6 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-14 – 2018-10-9
The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly
- Member
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Nominations Committee
- Deputy member
- 2006-10-2 – 2018-9-24
Advisory Council on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-10-2
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Förste vice talman 18-. Ledamot försvarsutskottet 02-14 och vice ordförande 14-18 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 och 15, vice ordförande 15 och 16 och ordförande 16-18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 02-06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, trafikutskottet 02-06 och utbildningsutskottet 12-14. Ledamot OSSE-delegationen 07-14, EU-nämnden 10, krigsdelegationen 14- och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14-18. Suppleant OSSE-delegationen 04-07, riksdagens valberedning 06-18, EU-nämnden 08-11 och utrikesnämnden 14-. Ordförande Parlament och kulturskapare (PAKS).
Föräldrar
Reparatören Ragnar Lindestam och frisören Norma Lindestam, f. Frölander.
Utbildning
Förskollärarlinjen, Högskolan i Gävle 77. Nationell rektorsutbildning, Uppsala 99. Studier i pedagogik m.m.
Anställningar
Förskollärare 77. Föreståndare 83-93. Rektor 93-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, 2002 års vårdnadskommitté 02-05. Styrelseledamot, Kustbevakningen 03-06. Ledamot, Försvarsberedningen 10-19. Ledamot, MSB insynsråd. Ledamot, Försvarsmaktens insynsråd 14-18. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Gävleborgs län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Söderhamn 94-10. Ledamot, kommunstyrelsen 99-02. Ledamot, fastighetsnämnden 88-91, byggnadsnämnden 92-93 och arbetsutskottet 95-99. Vice ordförande, socialnämnden 95-99. Styrelseledamot, Söderhamn Turism ekonomisk förening 98-02 och Söderhamns stadshus 00-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Söderhamns arbetarekommun, ordförande 02-09 och Socialdemokraterna i Gävleborgs län, vice ordförande 02-06, ersättare 06-10, ledamot 10-14. Ersättare, förbundsstyrelsen S-kvinnor 11-15 och ledamot 15-16. Studieorganisatör, S-kvinnor, Gävleborg 05-10, vice ordförande 05-. Studieorganisatör, S-kvinnor, Söderhamn 07-11. Styrelseledamot, Ung Företagsamhet Gävleborg 06-14. Ledamot, Gävle Högskolestyrelse 03-07. Ordförande, Riksförbundet Sveriges Lottakårer 10-. Ordförande, S-kvinnor i Gävleborg 12-16. Ersättare, Palmecentrets styrelse 12-15 och ledamot 15-16. Ordförande, Socialdemokraterna i Gävleborg 16-. Socialdemokraternas partistyrelse 17-.
Bostadsort
Söderhamn
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Prioritering av jordbruk och kooperation i kampen mot hunger
Motion 2021/22:3728 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3728 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Prioritering av jordbruk och kooperation i kampen mot hunger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att stödja småskaliga bönder, särskilt kvinnor och deras demokratiska organisationer och kooperativ- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:UU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kooperationens förutsättningar
Motion 2021/22:3717 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3717 av Teresa Carvalho m.fl. S Kooperationens förutsättningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för kooperationen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kooperationen har i mer än 150 år bidragit- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stärkta förutsättningar för kooperativ företagsrådgivning
Motion 2021/22:3712 av Kalle Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3712 av Kalle Olsson m.fl. S Stärkta förutsättningar för kooperativ företagsrådgivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för goda och långsiktiga förutsättningar för kooperativ företagsrådgivning och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nya Ostkustbanan
Motion 2021/22:3861 av Kristina Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3861 av Kristina Nilsson m.fl. S Nya Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en snabbare utbyggnad av Nya Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bildningsverksamhet över längre tid
Motion 2021/22:1333 av Åsa Lindestam (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1333 av Åsa Lindestam S Bildningsverksamhet över längre tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över förändrad inrapportering från studieförbund och tillkännager detta för regeringen. Motivering Studieförbundens samlade- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Registerutdrag för vuxna som arbetar med barn
Motion 2021/22:1290 av Åsa Lindestam (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1290 av Åsa Lindestam S Registerutdrag för vuxna som arbetar med barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att undersöka hur barns rättigheter att inte utsättas sexuellt av vuxna säkras med registerutdrag för personer- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:KrU9 2021/22:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Ökat samarbete och delat ansvar för bekämpning av översvämningsmygg
Motion 2021/22:1761 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1761 av Patrik Lundqvist m.fl. S Ökat samarbete och delat ansvar för bekämpning av översvämningsmygg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ett långsiktigt samarbete mellan olika aktörer för att ta fram en gemensam strategi- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Framtidsfullmakt
Motion 2021/22:931 av Åsa Lindestam (S)
Motion till riksdagen 2021/22:931 av Åsa Lindestam S Framtidsfullmakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör undersöka det som anförs i motionen om registrering av framtidsfullmakt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Möjligheten att upprätta- Inlämnad
- 2021-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Registrering av testamenten
Motion 2021/22:837 av Åsa Lindestam (S)
Motion till riksdagen 2021/22:837 av Åsa Lindestam S Registrering av testamenten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör undersöka möjligheten till registrering av testamenten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Testamenten är- Inlämnad
- 2021-09-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt till plats vid vård- och omsorgsboende och hemtjänst för äldre vid viss ålder
Motion 2021/22:822 av Åsa Lindestam (S)
Motion till riksdagen 2021/22:822 av Åsa Lindestam S Rätt till plats vid vård- och omsorgsboende och hemtjänst för äldre vid viss ålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätt till plats på vård- och omsorgsboende och hemtjänst för äldre vid viss ålder och tillkännager- Inlämnad
- 2021-09-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund MP Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark- Datum
- 2020-11-26
Ostkustbanan
Motion 2020/21:2099 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2099 av Ingemar Nilsson m.fl. S Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör undersöka möjligheten till en snabbare utbyggnad av Nya Ostkustbanan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Längs Norrlandskusten- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öka hållbart och jämställt svenskt jordbruksbistånd för att bekämpa hungern i spåren av corona
Motion 2020/21:2023 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2023 av Mattias Vepsä m.fl. S Öka hållbart och jämställt svenskt jordbruksbistånd för att bekämpa hungern i spåren av corona Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör se över möjligheten att satsa en större andel av biståndet på- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Långsiktigt och gemensamt ansvar för bekämpningen av översvämningsmyggor
Motion 2020/21:2528 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2528 av Patrik Lundqvist m.fl. S Långsiktigt och gemensamt ansvar för bekämpningen av översvämningsmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ett långsiktigt samarbete mellan olika aktörer för att ta fram en gemensam- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sommarjobbsgaranti i hela Sverige
Motion 2020/21:2467 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2467 av Teresa Carvalho m.fl. S Sommarjobbsgaranti i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en sommarjobbsgaranti i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett sommarjobb är för många unga det- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reglera beståndet av skarv
Motion 2020/21:2391 av Åsa Lindestam (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2391 av Åsa Lindestam S Reglera beståndet av skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en reglering av beståndet av skarv och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag blir beståndet av skarv allt större. Stammens totala bestånd- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationellt journalsystem
Motion 2020/21:1441 av Åsa Lindestam (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1441 av Åsa Lindestam S Nationellt journalsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt journalsystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering I arbetet med att säkra en så god och jämlik sjukvård för alla- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regional hänsyn vid fördelning av högskoleprogram, platser till högskolan och lärcentrum
Motion 2020/21:864 av Åsa Lindestam (S)
Motion till riksdagen 2020/21:864 av Åsa Lindestam S Regional hänsyn vid fördelning av högskoleprogram, platser till högskolan och lärcentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta regional hänsyn vid fördelning av högskoleprogram och platser till högskolorna och- Inlämnad
- 2020-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tidssättning vid ansökan om strandskyddsdispens
Motion 2020/21:840 av Åsa Lindestam (S)
Motion till riksdagen 2020/21:840 av Åsa Lindestam S Tidssättning vid ansökan om strandskyddsdispens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidssättning av handläggningen av strandskyddsdispens och tillkännager detta för regeringen. Motivering I stora delar av vårt land- Inlämnad
- 2020-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Missa inte kvinnorna, jämställdheten och kooperativen i demokratioffensiven och den feministiska biståndspolitiken
Motion 2019/20:3274 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3274 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Missa inte kvinnorna, jämställdheten och kooperativen i demokratioffensiven och den feministiska biståndspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att jämställdhetens och kooperationens kraft för- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag