Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Rätten till färdtjänst
Skriftlig fråga 2022/23:670 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2022/23:670 Rätten till färdtjänst av Tomas Eneroth S till Statsrådet Andreas Carlson KD Under senare år har vi sett en allt striktare tillämpning av rätten till färdtjänst där funktionshindrade nekats den tillgänglighet som tidigare varit självklar. Personer tvingas driva sina rättigheter via domstol eftersom regioner- Inlämnad
- 2023-05-12
- Svarsdatum
- 2023-05-24
- Besvarare
- Statsrådet Andreas Carlson (KD)
Effekter på landsbygden av regeringens besparingar på naturvården
Skriftlig fråga 2022/23:648 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2022/23:648 Effekter på landsbygden av regeringens besparingar på naturvården av Tomas Eneroth S till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Regeringens och Sverigedemokraternas besparingar på naturvårdsanslaget får nu konsekvenser. Hemma i Kronoberg försvinner två tredjedelar av anslaget till naturvård och upprustning- Inlämnad
- 2023-05-09
- Svarsdatum
- 2023-05-17
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Migrationsminister- Datum
- 2023-03-23
Mänskliga rättigheter i Guatemala
Skriftlig fråga 2022/23:443 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2022/23:443 Mänskliga rättigheter i Guatemala av Tomas Eneroth S till Statsrådet Johan Forssell M Sverige och svenska organisationer har under lång tid gjort viktiga insatser för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i Guatemala. Arbetet har gett resultat: Mödradödligheten har minskat, och rättsprocesser- Inlämnad
- 2023-03-13
- Svarsdatum
- 2023-03-22
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Elstödet till företag
Skriftlig fråga 2022/23:236 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2022/23:236 Elstödet till företag av Tomas Eneroth S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD De höga energipriserna slår hårt mot både hushåll och företag, och bristen på klara besked från regeringen om elstödet blir alltmer frustrerande, inte minst för näringslivet. Handelskammaren i Växjö gick nyligen ut- Inlämnad
- 2023-01-17
- Svarsdatum
- 2023-01-25
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Avslutning efter voteringens slut
Avslutning efter voteringens- Datum
- 2022-12-21
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Betänkande 2022/23:UU2
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2023 inom utgiftsområdet internationellt bistånd ska fördelas.
Därmed ställer sig riksdagen bakom att biståndsramen för 2023 uppgår till 47,2 miljarder kronor och frikopplas från bruttonationalinkomsten (BNI). Inom utgiftsområdet går mest pengar till biståndsverksamhet, drygt 42 miljarder kronor.
Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om vissa bemyndigande om ekonomiska åtaganden. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till alternativa budgetförslag i motioner samt övriga förslag i motioner från allmänna motionstiden 2022.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 13 december 2022. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.
- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 3
- Anföranden och repliker
- 85, 221 minuter
- Justering
- 2022-12-15
- Bordläggning
- 2022-12-19
- Debatt
- 2022-12-20
- Beslut
- 2022-12-20
Demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika
Skriftlig fråga 2022/23:123 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2022/23:123 Demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika av Tomas Eneroth S till Statsrådet Johan Forssell M Sverige och svenskt bistånd har betydelse för utvecklingen i Latinamerika. Detta tack vare att Sverige under lång tid har gett stöd till freds- och demokratiprocesser, till stärkande av rättsstatens- Inlämnad
- 2022-12-06
- Svarsdatum
- 2022-12-14
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Situationen i Afghanistan
Skriftlig fråga 2022/23:87 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2022/23:87 Situationen i Afghanistan av Tomas Eneroth S till Statsrådet Johan Forssell M Situationen i Afghanistan har förvärrats dramatiskt under det senaste året. I FN-rapporten One Year in Review konstaterar UNDP att tio års ekonomisk tillväxt har raderats på bara ett år och att 20 miljoner människor nu bedöms- Inlämnad
- 2022-11-24
- Svarsdatum
- 2022-12-07
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2022/23:2042 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2042 av Morgan Johansson m.fl. S Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2022/23:UU2 2022/23:UU6 2022/23:UU7
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Arbetsförmedlingen ska finnas i hela landet
Motion 2022/23:2032 av Heléne Björklund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2032 av Heléne Björklund m.fl. S Arbetsförmedlingen ska finnas i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att Arbetsförmedlingen finns tillgänglig i hela landet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Metodutveckling i tillståndsprocesser
Motion 2022/23:1957 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:1957 av Isak From m.fl. S Metodutveckling i tillståndsprocesser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av skyndsam och politiskt förankrad reformering av ramverken för processerna för miljöprövningar i syfte att främja ny industrialisering- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2022/23:MJU13 2022/23:NU16
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Motion 2022/23:2041 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2022/23:2041 av Morgan Johansson m.fl. S Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2022/23:UU1 2022/23:UU14 2022/23:UU16 2022/23:UU7 2023/24:UU11
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Beredskapslager för medicin och medicinsk utrustning
Motion 2022/23:1438 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Motion till riksdagen 2022/23:1438 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Beredskapslager för medicin och medicinsk utrustning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett beredskapslager med mediciner och medicinsk utrustning upprättas i Sverige och tillkännager detta- Inlämnad
- 2022-11-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återfallsförebyggande arbete
Motion 2022/23:1437 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Motion till riksdagen 2022/23:1437 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Återfallsförebyggande arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återfallsförebyggande arbete för att skydda tredje person och tillkännager detta för regeringen. Motivering En förhållandevis- Inlämnad
- 2022-11-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:JuU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utökad trålgräns
Motion 2022/23:1435 av Tomas Eneroth (S)
Motion till riksdagen 2022/23:1435 av Tomas Eneroth S Utökad trålgräns Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att återkomma till riksdagen med förslag om utökad trålgräns och tillkännager detta för regeringen. Motivering År av omfattande bottentrålning har fått- Inlämnad
- 2022-11-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Satsningar på blåsmusiken
Motion 2022/23:165 av Tomas Eneroth (S)
Motion till riksdagen 2022/23:165 av Tomas Eneroth S Satsningar på blåsmusiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av fortsatta satsningar på blåsmusik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vad vore världen utan blåsmusik Tänk er tysta parader, symfoniorkestrar- Inlämnad
- 2022-11-16
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bristande tillgång till bredband
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1905 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2022/01682 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1905 av Nina Lundström L Bristande tillgång till bredband Nina Lundström har frågat infrastrukturministern vilka åtgärder han ämnar vidta för att medborgare och företagare som i dag saknar godtagbar tillgång- Svarsdatum
- 2022-09-07
- Frågeställare
- Nina Lundström (L)
Kostnadsöverskridanden för Förbifart Stockholm
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1891 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2021/22:1891 av Thomas Morell SD Kostnadsöverskridanden för Förbifart Stockholm Thomas Morell har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att komma till rätta med de kraftiga kostnadsöverskridandena för projektet Förbifart Stockholm. Regeringen anser att kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar- Svarsdatum
- 2022-09-07
- Frågeställare
- Thomas Morell (SD)
Trafiksäkerheten för gående och cyklister på väg 225
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1878 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2021/22:1878 av Nina Lundström L Trafiksäkerheten för gående och cyklister på väg 225 Nina Lundström har frågat mig vad jag avser att göra för att trafiksäkerheten för gående och cyklister snarast ska förbättras på väg. Trafiksäkerheten på våra statliga vägar är en prioriterad fråga. Trafikverket och länen- Svarsdatum
- 2022-09-02
- Frågeställare
- Nina Lundström (L)