Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Ordning och reda kring elskotrar
Interpellation 2018/19:307 av Jens Holm (V)
Interpellation 2018/19:307 Ordning och reda kring elskotrar av Jens Holm V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Användandet av elskotrar/elsparkcyklar sprider sig lavinartat i Sverige och internationellt. Många upplever elskotern som ett smidigt färdmedel för att ta sig fram mellan relativt korta punkter i en stad.- Inlämnad
- 2019-08-27
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Elsparkcyklar i stadsmiljöer
Interpellation 2018/19:295 av Hans Rothenberg (M)
Interpellation 2018/19:295 Elsparkcyklar i stadsmiljöer av Hans Rothenberg M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S De många elsparkcyklar som på kort tid placerats ut i svenska städer har mött blandade reaktioner. Detta beror dels på deras framfart i hög hastighet på gång- och cykelbanor, dels på att de står parkerade- Inlämnad
- 2019-06-19
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Utländska stöldligor
Interpellation 2018/19:301 av Mikael Oscarsson (KD)
Interpellation 2018/19:301 Utländska stöldligor av Mikael Oscarsson KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Polisen släppte i våras rapporten Internationella brottsnätverk inom organiserad tillgreppsbrottslighet I den konstateras att uppskattningsvis 50 procent av alla inbrott och 90 procent av alla stölder av- Inlämnad
- 2019-07-04
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Besiktningskrav på restaurangbåtar och pråmar
Svar på skriftlig fråga 2018/19:932 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I 2019/02317/TM Infrastruktur departementet Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:932 av Lars Mejern Larsson S Besiktningskrav på restaurangbåtar och pråmar Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att besiktningskrav och regelbundna kontroller ska gälla även restaurangbåtar och restaurangpråmar.- Svarsdatum
- 2019-09-13
- Frågeställare
- Lars Mejern Larsson (S)
Hjulstabron
Svar på skriftlig fråga 2018/19:950 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2019/02357/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:950 av Åsa Coenraads M Hjulstabron Åsa Coenraads har frågat mig hur jag avser att agera för att ombyggnationen av Hjulstabron sker skyndsamt. Regeringen beslutade den 31 maj 2018 om en ny nationell trafikslagsövergripande- Svarsdatum
- 2019-09-11
- Frågeställare
- Åsa Coenraads (M)
Transportstyrelsens motstridiga besked om skatten på husbilar
Svar på skriftlig fråga 2018/19:940 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2019/02318/US I2019/02345/US I2019/02339/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:933 Beskattning av husbilar av Jan Ericson Mfråga 2018/19:935 Transportstyrelsens besked om husbilar av Thomas Morell SD och fråga 2018/19:940 Transportstyrelsens motstridiga besked om- Svarsdatum
- 2019-09-11
- Frågeställare
- Boriana Åberg (M)
Transportstyrelsens besked om husbilar
Svar på skriftlig fråga 2018/19:935 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2019/02318/US I2019/02345/US I2019/02339/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:933 Beskattning av husbilar av Jan Ericson Mfråga 2018/19:935 Transportstyrelsens besked om husbilar av Thomas Morell SD och fråga 2018/19:940 Transportstyrelsens motstridiga besked om- Svarsdatum
- 2019-09-11
- Frågeställare
- Thomas Morell (SD)
Beskattning av husbilar
Svar på skriftlig fråga 2018/19:933 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2019/02318/US I2019/02345/US I2019/02339/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:933 Beskattning av husbilar av Jan Ericson Mfråga 2018/19:935 Transportstyrelsens besked om husbilar av Thomas Morell SD och fråga 2018/19:940 Transportstyrelsens motstridiga besked om- Svarsdatum
- 2019-09-11
- Frågeställare
- Jan Ericson (M)
Ersättning till markägare
Interpellation 2018/19:303 av Edward Riedl (M)
Interpellation 2018/19:303 Ersättning till markägare av Edward Riedl M till Finansminister Magdalena Andersson S Är det rimligt att staten stjäl mark av enskilda medborgare Självklart ska staten ha rätt att ta privat mark i anspråk för att bygga vägar m.m. I Umeå planerar Trafikverket att ta privat mark i anspråk för- Inlämnad
- 2019-08-13
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Beställaransvar utan verkan
Svar på skriftlig fråga 2018/19:915 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2019/02270/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:915 av Thomas Morell SD Beställaransvar utan verkan Thomas Morell har frågat justitie- och migrationsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att säkerställa att syftet med det skärpta beställaransvaret verkligen- Svarsdatum
- 2019-09-03
- Frågeställare
- Thomas Morell (SD)
Åtgärder för att minska bristen på lotsar
Svar på skriftlig fråga 2018/19:864 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I 2019/02149/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:864 av Johan Hultberg M Åtgärder för att minska bristen på lotsar Johan Hultberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att tackla bristen på lotsar. Regeringen har en tydlig uttalad ambition att- Svarsdatum
- 2019-08-16
- Frågeställare
- Johan Hultberg (M)
Sekos rapport om vägarbetarnas arbetsmiljö
Svar på skriftlig fråga 2018/19:828 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2019/01976/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:828 av Kadir Kasirga S Sekos rapport om vägarbetarnas arbetsmiljö Kadir Kasirga har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förbättra vägarbetares arbetsmiljö. Det är inte acceptabelt att vägarbetare- Svarsdatum
- 2019-08-15
- Frågeställare
- Kadir Kasirga (S)
Flyget och expertisen
Svar på skriftlig fråga 2018/19:739 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2019/ 01803/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:739 av Jessika Roswall M Flyget och expertisen Jessika Roswall har frågat mig om flygets miljökostnader. Det finns olika sätt att mäta flygets klimatpåverkan på, vilket bland annat Naturvårdsverket konstaterar. Oavsett- Svarsdatum
- 2019-07-01
- Frågeställare
- Jessika Roswall (M)
Likvärdiga tillväxt- och konkurrensvillkor till rikets olika delar
Interpellation 2018/19:290 av Gudrun Brunegård (KD)
Interpellation 2018/19:290 Likvärdiga tillväxt- och konkurrensvillkor till rikets olika delar av Gudrun Brunegård KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Kalmar län är ett av Sveriges främsta besökslän, med en rad väl kända platsvarumärken. Kalmar, Öland, Vimmerby med Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Västervik- Inlämnad
- 2019-06-12
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Driftsstörningar i järnvägstrafiken
Svar på skriftlig fråga 2018/19:802 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2018/19:802 av Thomas Morell SD Driftstörningar i järnvägstrafiken Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka järnvägstrafikens driftssäkerhet. Regeringen har höga ambitioner när det gäller den svenska järnvägen. En väl fungerande tågtrafik är viktig för att kunna uppnå flera- Svarsdatum
- 2019-06-25
- Frågeställare
- Thomas Morell (SD)
Sommarkortet
Svar på skriftlig fråga 2018/19:801 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2019/ 01892/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:801 av Anders Österberg S Sommarkortet Anders Österberg har frågat finansministern vad hon skulle svara föräldrar i Järva angående sommarkortets framtid. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska- Svarsdatum
- 2019-06-25
- Frågeställare
- Anders Österberg (S)
Banvallsbränder i östra Värmland
Svar på skriftlig fråga 2018/19:798 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2018/19:798 av Pål Jonsson M Banvallsbränder i östra Värmland Pål Jonsson har frågat mig om jag avser att vidta några nya åtgärder för att reducera problemen med banvallsbränder i allmänhet och om regeringen avser att vidta åtgärder för att skynda på utplaceringen av värmedetektorer på speciellt utsatta järnvägssträckor.- Svarsdatum
- 2019-06-25
- Frågeställare
- Pål Jonson (M)
Synfält och körkortskrav
Svar på skriftlig fråga 2018/19:789 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I 2019/ 01865 TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:789 av Betty Malmberg M Synfält och körkortskrav Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att personer som har fått körkortet indraget till följd av synfältsnedsättning snabbt ska kunna- Svarsdatum
- 2019-06-25
- Frågeställare
- Betty Malmberg (M)
Lagstiftning för cykling mot enkelriktat
Svar på skriftlig fråga 2018/19:795 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2019/0187/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:795 av Jens Holm V Lagstiftning för cykling mot enkelriktat Jens Holm har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att modernisera trafiklagstiftningen för att möjliggöra införandet av cykling mot enkelriktat där- Svarsdatum
- 2019-06-25
- Frågeställare
- Jens Holm (V)
SJ:s biljettförsäljningskanaler
Interpellation 2018/19:286 av David Josefsson (M)
Interpellation 2018/19:286 SJ:s biljettförsäljningskanaler av David Josefsson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Trots att järnvägstrafiken i Sverige är avreglerad är monopolet i praktiken inte avskaffat eftersom en stor del av alla biljettköp sker genom SJ:s försäljningskanaler. SJ:s försäljningskanaler har- Inlämnad
- 2019-06-07
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)