Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Lika konkurrens inom EU
Skriftlig fråga 2015/16:1131 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2015/16:1131 Lika konkurrens inom EU av Tomas Eneroth S till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S För några veckor sedan kom beskedet att företaget Cargotec flyttar hela sin produktion av truckar från småländska Lidhult till Stargard i Polen. Flytten har väckt uppmärksamhet eftersom den kommer att drabba- Inlämnad
- 2016-04-20
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Kartläggning av habiliteringsersättningen
Skriftlig fråga 2015/16:926 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2015/16:926 Kartläggning av habiliteringsersättningen av Tomas Eneroth S till Statsrådet Åsa Regnér S Enligt rapporten Socialstyrelsens Öppna jämförelser kan man utläsa att 87 procent av Sveriges kommuner betalar ut habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet. De öppna jämförelserna ger dock ingen- Inlämnad
- 2016-03-07
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Statliga myndigheters närvaro i hela landet
Motion 2015/16:2209 av Monica Haider m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2209 av Monica Haider m.fl. S Statliga myndigheters närvaro i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av statlig närvaro i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering En tredjedel av Sveriges befolkning- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Villkoren för svensk industri
Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. S Villkoren för svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av politiskt initiativ till ny framåtriktad industripolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU14 2015/16:NU15 2015/16:NU23 2015/16:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Utvecklingen av yrkeshögskolan
Motion 2015/16:2526 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:2526 av Tomas Eneroth och Monica Haider båda S Utvecklingen av yrkeshögskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvecklingen av yrkeshögskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Yrkeshögskolan spelar en stor roll när det- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökad samverkan och kontroll vid olaga avfallstransport
Motion 2015/16:1032 av Tomas Eneroth (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1032 av Tomas Eneroth S Ökad samverkan och kontroll vid olaga avfallstransport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn gällande ökad samverkan och kontroller av misstänkt olagliga avfallstransporter och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Marksanering
Motion 2015/16:556 av Tomas Eneroth (S)
Motion till riksdagen 2015/16:556 av Tomas Eneroth S Marksanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utvärdera hur de förstärkta resurserna för marksanering används och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Småland finns det fortfarande många- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utvärdering av den nya polisorganisationen
Motion 2015/16:555 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:555 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Utvärdering av den nya polisorganisationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera den nya polisorganisationen fortlöpande och tillkännager detta för regeringen. Motivering I den nya- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Mobiltäckning i hela landet
Motion 2015/16:554 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:554 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Mobiltäckning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:TU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Handläggningstider för vapenlicens
Motion 2015/16:851 av Monica Haider m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:851 av Monica Haider m.fl. S Handläggningstider för vapenlicens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att minska de långa handläggningstiderna för vapenlicens för jaktvapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:JuU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Börsintroduktion av Posten
Interpellation 2007/08:729 av Eneroth, Tomas (s)
den 13 maj Interpellation 2007/08:729 Börsintroduktion av Posten av Tomas Eneroth s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har föreslagit riksdagen att godkänna samgåendet mellan svenska och danska Posten samt att bemyndiga regeringen att minska svenska statens ägande till 34 procent av bolaget via en- Inlämnad
- 2008-05-13
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
bet 2007/08 NU13
Betänkande 2007/08:NU13
Riksdagen gav klartecken till samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S. Syftet är att stärka den affärsmässiga utvecklingen av Posten och säkra samhällsservicen. Regeringen får rätt att minska statens ägarandel till som lägst 34 procent av rösterna i det sammanslagna bolaget. Därmed behåller staten kontrollerande makt över bolagsordningen och ett dominerande inflytande. I avsiktsförklaringen anger regeringen att det sammanslagna bolaget även i fortsättningen ska bedriva en verksamhet som gör det möjligt att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst i Sverige.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 44, 132 minuter
- Justering
- 2008-06-05
- Debatt
- 2008-06-17
- Beslut
- 2008-06-18
med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008
Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande- Inlämnad
- 2008-05-07
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition
Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition s33300 Sammanfattning Den borgerliga regeringen hade fantastiska förutsättningar när de tillträdde hösten 2006. Under 2006 och 2007 fick Sverige 200 000 fler jobb, arbetslösheten minskade- Inlämnad
- 2008-05-07
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av prop. 2007/08:143 Samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S
Motion 2007/08:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N19 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:143 Samgående mellan Posten AB publ och Post Danmark A/S s12076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om bemyndigande att minska statens ägarandel i Posten AB till 34 Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2008-05-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU13
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2007/08:131 Regelförenklingsarbetet
Motion 2007/08:N17 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N17 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:131 Regelförenklingsarbetet s81013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en regelrevision ska genomföras. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2008-05-07
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU5
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Vd-bonus och de statliga företagens utveckling
Interpellation 2007/08:532 av Eneroth, Tomas (s)
den 27 mars Interpellation 2007/08:532 Vd-bonus och de statliga företagens utveckling av Tomas Eneroth s till näringsminister Maud Olofsson c Chefsbonusar har inget samband med ett företags lönsamhet. Tvärtom har de företag som haft bonus kontinuerligt under de senaste åtta åren gått sämre än övriga, allt enligt- Inlämnad
- 2008-03-27
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
med anledning av redog. 2007/08:RRS25 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Vattenfalls preciserade uppdrag från år 2005
Motion 2007/08:N15 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen 2007/08:N15 av Tomas Eneroth m.fl. s, mp, v med anledning av redog. 2007/08:RRS25 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Vattenfalls preciserade uppdrag från år 2005 s12075 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2008-04-24
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU3
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Försäljningen av Apoteket AB
Interpellation 2007/08:533 av Eneroth, Tomas (s)
den 27 mars Interpellation 2007/08:533 Försäljningen av Apoteket AB av Tomas Eneroth s till socialminister Göran Hägglund kd Regeringen deklarerade nyligen att ytterligare ett statligt företag, Apoteket AB, till stor del ska säljas ut. Uppemot hälften av Sveriges ca 1 000 apotek kommer på kort tid att få nya ägare- Inlämnad
- 2008-03-27
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Försäljning av statliga företag till andra stater
Interpellation 2007/08:534 av Eriksson, Alf (s)
den 28 mars Interpellation 2007/08:534 Försäljning av statliga företag till andra stater av Alf Eriksson s till statsrådet Mats Odell kd Regeringen redovisade i sin utförsäljningsproposition våren 2007 sin syn på staten som ägare av företag. Där angavs att företag med statligt ägande omges med flera begränsningar- Inlämnad
- 2008-03-28
- Besvarare
- Mats Odell (KD)