Markus Wiechel (SweDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Party
- The Sweden Democrats
- Constituency
- Västra Götaland County North, seat 43
- Birth year
- 1988
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Taxation
Member
Committee on Defence
Deputy member
Committee on Foreign Affairs
Deputy member
The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Chair
The War Delegation
Member
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
Member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2024-3-27 – 2026-9-21
- Off duty
- 2024-2-26 – 2024-3-26
- Ordinary member
- 2021-11-25 – 2024-2-25
- Off duty
- 2021-10-20 – 2021-11-24
- Ordinary member
- 2012-12-3 – 2021-10-19
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-20 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-14 – 2018-9-24
- Member
- 2013-2-22 – 2014-9-29
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2016-10-11 – 2017-11-14
- Member
- 2014-10-7 – 2016-9-27
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2024-9-11 – 2026-9-21
- Member
- 2022-10-4 – 2024-9-11
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2016-9-27 – 2018-9-24
Committee on Taxation
- Member
- 2024-9-11 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2013-2-22 – 2014-9-29
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-20 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-14 – 2018-9-24
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Defence
- Deputy member
- 2023-11-28 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2020-3-20 – 2020-9-3
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-20 – 2022-9-26
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
- Deputy member
- 2021-3-18 – 2021-4-21
- Member
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputy member
- 2020-3-26 – 2020-9-13
- Deputy member
- 2018-5-15 – 2018-6-14
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2022-10-12 – 2023-9-20
- Deputy member
- 2018-10-9 – 2022-10-4
- Deputy member
- 2016-6-14 – 2018-10-2
- Deputy member
- 2015-11-3 – 2016-6-13
The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
- Chair
- 2022-11-24 –
- Member
- 2022-11-1 – 2022-11-24
- Member
- 2018-11-1 – 2022-10-31
- Deputy member
- 2016-4-5 – 2018-10-31
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Member
- 2013-9-17 – 2014-6-15
The War Delegation
- Member
- 2022-10-11 –
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Member
- 2023-5-22 –
- Deputy member
- 2022-10-11 – 2023-5-22
Advisory Council on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2021-12-2
- Deputy member
- 2022-3-18 – 2022-10-31
The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly
- Deputy member
- 2022-10-26 – 2024-4-10
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 12–. Ledamot civilutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 14–16 och utrikesutskottet 16–. Suppleant justitieutskottet 13–14, civilutskottet 14–18, 20–22, arbetsmarknadsutskottet 14–18, 20–22, EU-nämnden 15–22, socialförsäkringsutskottet 16–17, 20–22 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 13–14. Suppleant Utrikesnämnden 18–21. Suppleant Europarådets svenska delegation 16–18, ledamot 18–22 och ordförande 22–. Suppleant OSSE-delegationen 22–23 och ledamot 23–. Suppleant Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Suppleant Styrgruppen för riksdagens bilaterala demokratifrämjande samarbete.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Den drastiska ökningen av antalet ensamkommande flyktingbarn
Interpellation 2014/15:734 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2014/15:734 Den drastiska ökningen av antalet ensamkommande flyktingbarn av Markus Wiechel SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I juni kom rekordmånga ensamkommande flyktingbarn till Sverige, runt 1 500 stycken, vilket innebär att Migrationsverkets redan oroväckande höga prognos på- Inlämnad
- 2015-07-09
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Regeringens arbete mot islamistisk extremism
Interpellation 2014/15:657 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2014/15:657 Regeringens arbete mot islamistisk extremism av Markus Wiechel SD till Statsrådet Anders Ygeman S Säpo har hittills under 2015 stoppat 45 personer från att få uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap för att de bedömts som så kallade säkerhetsrisker, och det handlar i de flesta fall om- Inlämnad
- 2015-05-27
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
En ohållbar bostadssituation
Interpellation 2014/15:566 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2014/15:566 En ohållbar bostadssituation av Markus Wiechel SD till Statsrådet Mehmet Kaplan MP En fråga som inte debatteras tillräckligt är frågan om bostadsbristen som främst råder i våra storstäder. Det är en allvarlig situation som inte bara innebär konsekvenser för boendet utan även är relaterat till- Inlämnad
- 2015-04-29
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Bistånd till Bangladesh
Skriftlig fråga 2014/15:640 av Markus Wiechel (SD)
Fråga 2014/15:640 Bistånd till Bangladesh av Markus Wiechel SD till Statsrådet Isabella Lövin MP I Bangladesh gifts en tredjedel av alla flickor bort innan de fyllt 15 år. Utöver detta är regeringen i Dhaka nu beredd att sänka åldersgränsen för giftermål för flickor ytterligare. Eftersom Sverige årligen skänker över 350- Inlämnad
- 2015-06-09
- Besvarare
- Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Problem kopplade till hitresta tiggare
Interpellation 2014/15:639 av Markus Wiechel (SD)
Interpellation 2014/15:639 Problem kopplade till hitresta tiggare av Markus Wiechel SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverigedemokraterna har vid ett antal tillfällen framfört önskemålet att förbjuda det hitresta tiggeriet då det medför stora problem för både samhället och enskilda individer- Inlämnad
- 2015-05-26
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Kriminalitet kopplad till tiggeri
Skriftlig fråga 2014/15:531 av Markus Wiechel (SD)
Fråga 2014/15:531 Kriminalitet kopplad till tiggeri av Markus Wiechel SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverigedemokraterna har länge förespråkat förbud mot det hitresta tiggeriet och har tydligt markerat mot det organiserade tiggeriet. Detta har resulterat i stora protester från nästan samtliga- Inlämnad
- 2015-05-15
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
Kinas repatriering av nordkoreanska flyktingar
Skriftlig fråga 2014/15:530 av Markus Wiechel (SD)
Fråga 2014/15:530 Kinas repatriering av nordkoreanska flyktingar av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Margot Wallström S Regeringen har vid ett flertal tillfällen markerat tydligt mot kränkningar av mänskliga rättigheter. Det har till och med gått så långt att diplomater kallats hem då utrikesministern stått på sig- Inlämnad
- 2015-05-15
- Besvarare
- Margot Wallström (S)
Småföretagares villkor vid facklig konflikt
Skriftlig fråga 2014/15:517 av Markus Wiechel (SD)
Fråga 2014/15:517 Småföretagares villkor vid facklig konflikt av Markus Wiechel SD till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S För ungefär åtta år sedan uppstod en konflikt mellan en salladsbar i Göteborg och Hotell- och restaurangfacket då arbetsgivaren inte hade tecknat kollektivavtal. Det är dock oklart vad som egentligen- Inlämnad
- 2015-05-08
- Besvarare
- Ylva Johansson (S)
Utvisning av EU-medborgare
Skriftlig fråga 2014/15:496 av Markus Wiechel (SD)
Fråga 2014/15:496 Utvisning av EU-medborgare av Markus Wiechel SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Att obehindrat vistas i Sverige är ingen rättighet för alla. Det är ett privilegium för dem som saknar svenskt medborgarskap, och även EU-medborgare saknar ibland rätten att vistas i Sverige i mer- Inlämnad
- 2015-05-06
- Besvarare
- Anders Ygeman (S)
Diskriminering på grund av handskakning
Skriftlig fråga 2014/15:495 av Markus Wiechel (SD)
Fråga 2014/15:495 Diskriminering på grund av handskakning av Markus Wiechel SD till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I januari 2013 besöktes en läkarmottagning i Skåne av en kvinna som behövde en magundersökning. Kirurgen sade hej när hon kom in på mottagningen och räckte sedan fram handen för att hälsa.- Inlämnad
- 2015-05-06
- Besvarare
- Alice Bah Kuhnke (MP)
med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Nyheter och viktiga satsningar Sverigedemokraterna- Inlämnad
- 2015-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Politiska företrädare i regioner, landsting och kommuner
Skriftlig fråga 2014/15:487 av Markus Wiechel (SD)
Fråga 2014/15:487 Politiska företrädare i regioner, landsting och kommuner av Markus Wiechel SD till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Demokratin är lyckligtvis någonting nästan samtliga svenskar i dag ser som en självklarhet, men det betyder inte att den inte behöver försvaras eller stärkas. I Sverige- Inlämnad
- 2015-04-29
- Besvarare
- Ardalan Shekarabi (S)
Stöd till minoriteter
Skriftlig fråga 2014/15:486 av Markus Wiechel (SD)
Fråga 2014/15:486 Stöd till minoriteter av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Margot Wallström S Daesh Islamiska staten med flera terrororganisationer opererar som bekant runt om i världen, med flyktingströmmar och stora katastrofer som följd. I Irak och Syrien, men även i andra delar av Mellanöstern och Afrika sker- Inlämnad
- 2015-04-29
- Besvarare
- Margot Wallström (S)
Ekonomiskt stöd till PLO
Skriftlig fråga 2014/15:482 av Markus Wiechel (SD)
Fråga 2014/15:482 Ekonomiskt stöd till PLO av Markus Wiechel SD till Statsrådet Isabella Lövin MP Den palestinska myndigheten PLO får sedan länge ett mycket generöst ekonomiskt stöd från den svenska staten, ett stöd som till och med har höjts av den nya regeringen. Detta trots att de inte ens får något ekonomiskt stöd- Inlämnad
- 2015-04-29
- Besvarare
- Isabella Lövin (MP)
Erkännande av Västsahara
Skriftlig fråga 2014/15:481 av Markus Wiechel (SD)
Fråga 2014/15:481 Erkännande av Västsahara av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Margot Wallström S Den svenska regeringen var snabb med att erkänna Palestina som stat. Detta gjordes utan att grundläggande krav för att det ska klassas som land är uppnått och det skedde utan att ta hänsyn till vad riksdagsmajoriteten- Inlämnad
- 2015-04-29
- Besvarare
- Margot Wallström (S)
EU:s gränskodex
Betänkande 2014/15:SfU7
EU:s förordning om en så kallad gemenskapskodex om gränspassage för personer gäller direkt i Sverige. Därför har regeringen föreslagit att den svenska utlänningslagen ändras i enlighet med EU-förordningen. Utlänningslagen kompletteras också med en skyldighet att lämna fingeravtryck i vissa situationer. Vidare har regeringen förslag som gäller så kallad uppskjuten invandringsprövning och om överklagande om polisen beslutar om avvisning.
De nya bestämmelserna börjar gälla den 15 april 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 7, 23 minuter
- Justering
- 2015-02-10
- Bordläggning
- 2015-02-17
- Debatt
- 2015-02-18
- Beslut
- 2015-02-18
med anledning av prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga
Motion 2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2015-02-11
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Stöd till kurderna i kampen mot daesh
Skriftlig fråga 2014/15:206 av Markus Wiechel (SD)
Fråga 2014/15:206 Stöd till kurderna i kampen mot daesh av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Margot Wallström S För några veckor sedan träffade företrädare från Kurdistans regionala regering i Irak KRG delar av den svenska regeringen för att bland annat diskutera stöd i kriget mot daesh ISKurderna har under konflikten- Inlämnad
- 2015-02-06
- Besvarare
- Margot Wallström (S)