Marie Granlund (SocDem)
Tidigare riksdagsledamot
- Constituency
- City of Malmö
- Title
- Political Adviser
- Birth year
- 1962
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2018-9-24
Member of Parliament
- Ersättare
- 2021-10-20 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Chair
- 2002-10-8 – 2006-10-2
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Education
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2010-10-4
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Finance
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on the Constitution
- Member
- 2021-12-15 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2012-12-6 – 2014-9-29
Committee on Taxation
- Extra deputy member
- 2022-5-16 – 2022-6-30
- Extra deputy member
- 2022-4-1 – 2022-5-15
- Extra deputy member
- 2022-3-1 – 2022-3-31
- Extra deputy member
- 2022-1-17 – 2022-2-28
- Extra deputy member
- 2021-12-2 – 2022-1-16
- Extra deputy member
- 2021-10-22 – 2021-11-30
- Deputy member
- 1999-11-4 – 2002-9-30
Committee on European Union Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy Chair
- 2010-10-13 – 2014-10-7
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
The Riksdag Delegation to the Inter-Parliamentary Union
- Deputy member
- 2002-12-19 – 2004-4-13
- Member
- 2002-2-21 – 2002-12-18
- Deputy member
- 1998-10-21 – 2002-2-20
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2018-9-24
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2012-3-23 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2012-3-22
The General Council of the Riksbank
- Member
- 2018-10-9 – 2022-10-9
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2006-10-2
- Deputy member
- 2000-12-5 – 2002-9-30
The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
- Deputy member
- 1998-12-2 – 2002-12-31
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 1999-1-22 – 2002-9-30
Nominations Committee
- Deputy member
- 2001-3-22 – 2002-9-30
- Chair
- 2022-1-27 – 2022-9-26
- Member
- 2022-1-18 – 2022-1-27
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-. Ledamot näringsutskottet 94-02, ordförande 02-06, vice ordförande utbildningsutskottet 06-10. Ledamot finansutskottet 14-. Suppleant utbildningsutskottet 94-98, skatteutskottet 99-02 och konstitutionsutskottet 12-14. Ledamot riksdagens delegation till interparlamentariska unionen 02, krigsdelegationen 06- och Utrikesnämnden 12-. Ledamot EU-nämnden 14-, vice ordförande 10-14. Suppleant Europarådets svenska delegation 98-02, OSSE-delegationen 99-02, Riksbanksfullmäktige 00-02, riksdagens valberedning 01-02 och riksdagens delegation till interparlamentariska unionen 98-02 och 02-04 och Utrikesnämnden 10-12.
Föräldrar
Förbundsordföranden Karl-Åke Granlund och sekreteraren Karin Malm.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Lunds universitet, examen 87.
Anställningar
Försäkringstjänsteman, Folksam 87-. Politisk sekreterare, Malmö kommun 88-94. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 98-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, SJ AB 01-02. Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Skåne 03-06. Ledamot, Flyktingpolitiska kommittén 95, Sydsverigedelegationen 97-02, Egendomsskattekommittén 02-05 och Diskrimineringskommittén 02. Ordförande i Lex Lavalutredningen 14-15.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Malmö 88-94. Ledamot, skolstyrelsen 88-91 och 93-94 och näringlivsutskottet 95-98. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Malmöhus län 91-94. Ersättare, Skånestyrelsen 94-97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU i Skånes distrikt 82-89 och Unga Örnars förbundsstyrelse 94-97. Styrelseledamot, Malmö arbetarekommun 87-07, kassör 95-03 och ordförande 03-07. Triangelns socialdemokratiska förening, ordförande 93-03 och Socialdemokraterna i Skånes distrikt 89-. Huvudman, Sparbanksstiftelsen i Skåne 91-00. Styrelseledamot, Stiftelsen Tekniska Museet 03.
Bostadsort
Malmö
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från möte i Europeiska rådet.- Datum
- 2017-05-02
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från Europeiska rådets möte den 910 mars.- Datum
- 2017-03-14
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från Europeiska rådets möte den 3 februari.- Datum
- 2017-02-14
Otryggheten i Malmö och Skåne
Interpellation 2016/17:227 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2016/17:227 Otryggheten i Malmö och Skåne av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Anders Ygeman S Brottsförebyggande rådets BRÅ nya trygghetsundersökning, som presenterades i början av januari, visar att allt fler människor känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde kvällstid. Antalet människor- Inlämnad
- 2017-01-16
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Fyrverkerier
Interpellation 2016/17:222 av Marie Granlund (S)
Interpellation 2016/17:222 Fyrverkerier av Marie Granlund S till Statsrådet Anders Ygeman S Under det gångna nyårsfirandet inträffade flera incidenter med raketer på många platser i Sverige, bland annat i Malmö. Det gäller raketer som riktades mot såväl människor och kollektivtrafik som blåljuspersonal. Detta är självklart- Inlämnad
- 2017-01-11
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från Europeiska rådets möte den 1516 december.- Datum
- 2016-12-20
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin MP Försvarsminister Peter Hultqvist S EU- och handelsminister Ann- Datum
- 2016-12-08
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från möte i Europeiska rådet.- Datum
- 2016-10-27
Förköpslagen
Motion 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2819 av Niklas Karlsson m.fl. S Förköpslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra och förenkla förköpslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering En aktiv kommunal markpolitik är grundläggande för att få till stånd- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckling av Öresundsregionen
Motion 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2164 av Lena Emilsson m.fl. S Utveckling av Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för en nationell strategi och utveckling av Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Öresundsregionen omfattar- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skånes infrastruktur
Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. S Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom infrastrukturplaneringen studera möjligheterna för fortsatt utveckling av skånsk infrastruktur och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Digitalisering av svensk dagspress
Motion 2016/17:1685 av Marie Granlund (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1685 av Marie Granlund S Digitalisering av svensk dagspress Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en plan för digitalisering och tillgängliggörande av svensk dagspress och tillkännager detta för regeringen. Motivering Publicistik- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Placering av delar av polisutbildningen i Malmö
Motion 2016/17:1618 av Marie Granlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1618 av Marie Granlund m.fl. S Placering av delar av polisutbildningen i Malmö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om placering av delar av Polishögskolans utbildning i Malmö och tillkännager detta för regeringen. Motivering Polisutbildning- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättrad kunskap om och behandling av sköldkörtelsjukdomar
Motion 2016/17:1613 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1613 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Förbättrad kunskap om och behandling av sköldkörtelsjukdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att öka kunskapen om och utveckla behandlingen av sköldkörtelsjukdomar och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler insatser mot skattefusk
Motion 2016/17:1048 av Hanna Westerén och Marie Granlund (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1048 av Hanna Westerén och Marie Granlund båda S Fler insatser mot skattefusk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler, nya och förstärkta insatser för att motverka skattefusk och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Integration med norra Europa via Fehmarn bält-förbindelsen
Motion 2016/17:933 av Marie Granlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:933 av Marie Granlund m.fl. S Integration med norra Europa via Fehmarn bält-förbindelsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om integration med norra Europa via Fehmarn bält-förbindelsen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Danmark- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öresundsintegrationen
Motion 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:909 av Hillevi Larsson m.fl. S Öresundsintegrationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Öresundsintegrationen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan Öresundsbron öppnades år 2000 har integrationen över sundet tagit fart.- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Likvärdig bröstcancervård
Motion 2016/17:877 av Marie Granlund (S)
Motion till riksdagen 2016/17:877 av Marie Granlund S Likvärdig bröstcancervård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om likvärdig bröstcancervård och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år insjuknar cirka 8 000 kvinnor i Sverige i bröstcancer. Det innebär- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rättvisa villkor mellan upplåtelseformer
Motion 2016/17:960 av Hanna Westerén och Marie Granlund (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:960 av Hanna Westerén och Marie Granlund båda S Rättvisa villkor mellan upplåtelseformer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en rättvis bostadsmarknad och vikten av att se över hur neutrala och rättvisa skattevillkor mellan upplåtelseformerna- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från Europeiska rådets möte den 16 september.- Datum
- 2016-09-22