Isak From (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Västerbotten County, seat 205
- Title
- Driftstekniker.
- Birth year
- 1967
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- isak.from@riksdagen.se
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
The Social Democratic Party
Pairing organiser
Committee on Industry and Trade
Member
Committee on Environment and Agriculture
Deputy member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2026-9-21
The Social Democratic Party
- Pairing organiser
- 2017-3-14 –
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on Industry and Trade
- Member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2019-2-15 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Anställningar
Montör, Volvo Personvagnar AB 85–88. Varierande drift- och borrningsarbeten, TGB-koncernen 88–00. Bergarbetare, Renfors åkeri 00–03. Driftstekniker, Extena 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Fastighetsdomstolen i Västerbotten 06–10. Ersättare, Gentekniknämnden 14–22. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västerbotten 16–22. Ledamot, Viltförvaltningsdelegationen 14–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norsjö 02–. Ersättare, kommunstyrelsen 99–06. Ordförande, bygg- och miljönämnden 03–06 och utbildnings- och kulturnämnden 07–10. Vice ordförande, kommunstyrelsens tekniska utskott 99–02. 1:e ersättare, landstingsfullmäktige 06–10. Ledamot, nämnden för regional utveckling i Västerbottens läns landsting 07–10. Regionfullmäktig, Västerbotten 08–10. Ledamot, folkhälsonämnden för Skellefteå-Norsjö 07–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
FFM lagbas, Byggnads avd. 12 95–99. Avdelningsombud, Metall avd. 49 01–02, Industrifacket 03–06. Skyddsombud, Industrifacket 03–06. Huvudskyddsombud, IF Metall avd. 3 06–10, avdelningsombud 06–12. Ledamot, Avdelningsstyrelsen avd. 3. Politiskt ansvarig, IF Metall Norra Västerbotten avd. 3. Ordförande, Norsjö S, 98–03. Ledamot, Norsjö arbetarekommuns styrelse 01–, ordförande 02–07. Ordförande Socialdemokraterna Västerbotten 18–.
Bostadsort
Norsjö
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot kulturutskottet 10–14, miljö- och jordbruksutskottet 14–22 och näringsutskottet 22–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14, näringsutskottet 14–22 och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Kvittningsperson Socialdemokraterna 17–.
Föräldrar
Jordbrukaren/bergarbetaren Helmer Frohm och programmeraren May Frohm, f. Norberg.
Utbildning
Gymnasieskola, drifts- och underhållsteknisk linje, Sven Winqvists gymnasium, Göteborg, slutår 85. AMU Gällivare, modulutbildning tunga fordon 93. Fackliga och politiska utbildningar under 15 år.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Svenska mjölkproducenters konkurrenskraft
Interpellation 2014/15:559 av Ulf Berg (M)
Interpellation 2014/15:559 Svenska mjölkproducenters konkurrenskraft av Ulf Berg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det råder ett mycket starkt konkurrenstryck mot svenskt jordbruk. Speciellt mjölkbönderna är utsatta. En anledning är det ryska importstoppet av mejeriprodukter. Men det är inte hela svaret på frågan. Tvärtom- Inlämnad
- 2015-04-29
- Besvarare
- Sven-Erik Bucht (S)
Skogsnäringens konkurrenskraft
Interpellation 2014/15:264 av Ulf Berg (M)
Interpellation 2014/15:264 Skogsnäringens konkurrenskraft av Ulf Berg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Skogsnäringen är en av de bärande näringarna i Sverige och är samtidigt en av nycklarna till att vi ska ha en levande landsbygd. Genom att ta vara på tekniska framsteg och nya produkter kan skogsnäringens konkurrenskraft- Inlämnad
- 2015-02-06
- Besvarare
- Sven-Erik Bucht (S)
Vargpolitiken
Interpellation 2014/15:263 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2014/15:263 Vargpolitiken av Daniel Bäckström C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Under januari månad har människor i mitt hemlän Värmland för första gången på länge kunnat ägna sig åt en aktiv förvaltning av varg. Att man ska kunna göra detta är en förutsättning för att kunna bo och verka i mina delar- Inlämnad
- 2015-02-06
- Besvarare
- Sven-Erik Bucht (S)
Snöskoterns betydelse för friluftsliv och besöksnäring
Motion 2014/15:2299 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2299 av Emilia Töyrä m.fl. S Snöskoterns betydelse för friluftsliv och besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om snöskoterns betydelse för friluftslivet och besöksnäringen. Motivering Det finns ca 275 000- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ny strategi för svensk industri
Motion 2014/15:2262 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2262 av Johanna Haraldsson m.fl. S Ny strategi för svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av politiskt initiativ till ny framåtriktad industripolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10 2014/15:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Företagande
Motion 2014/15:2208 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2208 av Isak From m.fl. S Företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör förbättra tillgången till finansiering för företag i tidiga skeden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Körkort ger jobb
Motion 2014/15:2206 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2206 av Isak From m.fl. S Körkort ger jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av körkortsbehörighet BCE i anläggningsbranschen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Kooperativ hyresrätt
Motion 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. S Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Det finns en positiv trend i dagens Sverige:- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fordonsbesiktning i hela landet
Motion 2014/15:2188 av Isak From (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2188 av Isak From S Fordonsbesiktning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet till fordonsbesiktning i hela landet. Motivering Fordonsbesiktning är myndighetsutövning och därmed en statlig- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En vingklippt arbetsmiljö
Motion 2014/15:2067 av Björn Wiechel och Isak From (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2067 av Björn Wiechel och Isak From S En vingklippt arbetsmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av relevanta resurser till Arbetsmiljöverket. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Klassificering av skogsmaskiner
Motion 2014/15:2187 av Isak From (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2187 av Isak From S Klassificering av skogsmaskiner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om osund konkurrens inom skogsmaskinindustrin. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Långsiktigt förtroende för gruvbranschen
Motion 2014/15:2186 av Isak From och Emilia Töyrä (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2186 av Isak From och Emilia Töyrä S Långsiktigt förtroende för gruvbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheterna att se över utmaningar i samband med gruvetableringar utifrån- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder mot illegala vapen
Motion 2014/15:2184 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2184 av Isak From m.fl. S Åtgärder mot illegala vapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av att polisen och tullen samverkar för att genomföra insatser för att motverka illegala vapen. Motivering Det- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inlandsbanan som ett fungerande alternativ
Motion 2014/15:2183 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2183 av Isak From m.fl. S Inlandsbanan som ett fungerande alternativ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att göra Inlandsbanan till ett fungerande transportalternativ.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Socialt företagande - arbetsintegrerande sociala företag
Motion 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. S Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det sociala företagandet har stora möjligheter att bli ett komplement till andra arbetsmarknadspolitiska- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU5 2014/15:FiU27 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Handläggningstider för vapenlicenser
Motion 2014/15:2048 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2048 av Isak From m.fl. S Handläggningstider för vapenlicenser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av att minska de långa handläggningstiderna för vapenlicens för jaktvapen. Motivering Svenska jägarkåren- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Norrbotniabanan
Motion 2014/15:2168 av Katarina Köhler m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2168 av Katarina Köhler m.fl. S Norrbotniabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningarna för att starta byggandet av Norrbotniabanan och om att föra in banan i den nationella- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Subventionerade glasögon
Motion 2014/15:2043 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2043 av Isak From m.fl. S Subventionerade glasögon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av subvention av glasögon under skoltiden. Motivering Enligt Rädda Barnens rapport om barnfattigdom växer mer än var- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lagstiftning om våldtäkt för en jämställd straffrätt
Motion 2014/15:2163 av Veronica Lindholm m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2163 av Veronica Lindholm m.fl. S Lagstiftning om våldtäkt för en jämställd straffrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över den svenska sexualbrottslagen i sin helhet. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag