Isak From (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Västerbotten County, seat 205
- Title
- Driftstekniker.
- Birth year
- 1967
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- isak.from@riksdagen.se
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
The Social Democratic Party
Pairing organiser
Committee on Industry and Trade
Member
Committee on Environment and Agriculture
Deputy member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2026-9-21
The Social Democratic Party
- Pairing organiser
- 2017-3-14 –
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on Industry and Trade
- Member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2019-2-15 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Anställningar
Montör, Volvo Personvagnar AB 85–88. Varierande drift- och borrningsarbeten, TGB-koncernen 88–00. Bergarbetare, Renfors åkeri 00–03. Driftstekniker, Extena 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Fastighetsdomstolen i Västerbotten 06–10. Ersättare, Gentekniknämnden 14–22. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västerbotten 16–22. Ledamot, Viltförvaltningsdelegationen 14–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norsjö 02–. Ersättare, kommunstyrelsen 99–06. Ordförande, bygg- och miljönämnden 03–06 och utbildnings- och kulturnämnden 07–10. Vice ordförande, kommunstyrelsens tekniska utskott 99–02. 1:e ersättare, landstingsfullmäktige 06–10. Ledamot, nämnden för regional utveckling i Västerbottens läns landsting 07–10. Regionfullmäktig, Västerbotten 08–10. Ledamot, folkhälsonämnden för Skellefteå-Norsjö 07–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
FFM lagbas, Byggnads avd. 12 95–99. Avdelningsombud, Metall avd. 49 01–02, Industrifacket 03–06. Skyddsombud, Industrifacket 03–06. Huvudskyddsombud, IF Metall avd. 3 06–10, avdelningsombud 06–12. Ledamot, Avdelningsstyrelsen avd. 3. Politiskt ansvarig, IF Metall Norra Västerbotten avd. 3. Ordförande, Norsjö S, 98–03. Ledamot, Norsjö arbetarekommuns styrelse 01–, ordförande 02–07. Ordförande Socialdemokraterna Västerbotten 18–.
Bostadsort
Norsjö
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot kulturutskottet 10–14, miljö- och jordbruksutskottet 14–22 och näringsutskottet 22–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14, näringsutskottet 14–22 och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Kvittningsperson Socialdemokraterna 17–.
Föräldrar
Jordbrukaren/bergarbetaren Helmer Frohm och programmeraren May Frohm, f. Norberg.
Utbildning
Gymnasieskola, drifts- och underhållsteknisk linje, Sven Winqvists gymnasium, Göteborg, slutår 85. AMU Gällivare, modulutbildning tunga fordon 93. Fackliga och politiska utbildningar under 15 år.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Talgas skrivelse till regeringen
Skriftlig fråga 2023/24:1100 av Isak From (S)
Fråga 2023/24:1100 Talgas skrivelse till regeringen av Isak From S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Gruvbolaget Talga har lämnat in en begäran till regeringen om planföreläggande eftersom Kiruna kommun dröjer med att bevilja en detaljplan för grafitgruvan i Vittangi. Talga vill bryta grafit, vilket är ett- Inlämnad
- 2024-09-03
- Svarsdatum
- 2024-09-11
- Besvarare
- Statsrådet Andreas Carlson (KD)
Avbrott i mobiltäckning och nåbarheten till 112 i fjällkommunerna
Skriftlig fråga 2023/24:1020 av Isak From (S)
Fråga 2023/24:1020 Avbrott i mobiltäckning och nåbarheten till 112 i fjällkommunerna av Isak From S till Statsrådet Erik Slottner KD En god mobiltäckning är avgörande för både invånare och besökare i våra fjällkommuner. Dålig mobiltäckning påverkar näringslivet negativt, särskilt turist- och besöksnäringen som är viktig- Inlämnad
- 2024-07-15
- Svarsdatum
- 2024-07-31
- Besvarare
- Statsrådet Erik Slottner (KD)
Örndödade renkalvar
Skriftlig fråga 2023/24:878 av Isak From (S)
Fråga 2023/24:878 Örndödade renkalvar av Isak From S till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Våren är här, så också i renarnas kalvningsland, och med det följer också nya rovdjursskador. Forskning visar att björn, lo och järv men också örn orsakar renägare stora kapitalförluster. De senaste tio åren har renskötarna- Inlämnad
- 2024-05-07
- Svarsdatum
- 2024-05-15
- Besvarare
- Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
Rätten till vissa vatten i övre delen av Västerbottens län
Skriftlig fråga 2023/24:522 av Isak From (S)
Fråga 2023/24:522 Rätten till vissa vatten i övre delen av Västerbottens län av Isak From S till Statsrådet Erik Slottner KD Under lång tid kunde den som ville se ut en lämplig plats för bosättning begära tillstånd att bosätta sig i norra Sveriges inland. Några bestämda gränser för ett sådant nybygge drogs inte upp, men- Inlämnad
- 2024-01-25
- Svarsdatum
- 2024-02-07
- Besvarare
- Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Granskning av Sametinget
Skriftlig fråga 2023/24:511 av Isak From (S)
Fråga 2023/24:511 Granskning av Sametinget av Isak From S till Kulturminister Parisa Liljestrand M Statskontoret presenterade den 24 november förra året en uppmärksammad analys som visar att regeringen och Sametinget inte har lyckats få Sametingets organisationsform att fungera som tänkt och att det finns utrymme att- Inlämnad
- 2024-01-24
- Svarsdatum
- 2024-01-31
- Besvarare
- Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
Sämre tillgång på sjökalk
Skriftlig fråga 2023/24:169 av Isak From (S)
Fråga 2023/24:169 Sämre tillgång på sjökalk av Isak From S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Sämre tillgång på sjökalk får konsekvenser på de svenska försurade sjöar som är beroende av sjökalk. Det finns de som menar att folk kommer att börja se döda fiskar i sjöarna. I slutet av maj stod det klart att en av Sveriges- Inlämnad
- 2023-10-26
- Svarsdatum
- 2023-11-08
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Hantering av EU:s ELV-förordning
Skriftlig fråga 2023/24:186 av Isak From (S)
Fråga 2023/24:186 Hantering av EU:s ELV-förordning av Isak From S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Hur avser regeringen att hantera EU:s ELV-förordning ELV-förordningen är som det verkar ett stort hot mot fordonshobbyn Klassas ditt fordon som skrot av en okunnig myndighet kan ägandet fråntas dig dessutom utan ersättning,- Inlämnad
- 2023-10-27
- Svarsdatum
- 2023-11-08
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Sänkt körkortsålder
Skriftlig fråga 2023/24:27 av Isak From (S)
Fråga 2023/24:27 Sänkt körkortsålder av Isak From S till Statsrådet Andreas Carlson KD Jag ställer min fråga apropå ett EU-förslag om sänkt körkortsålder. Sverige har en lång tradition av att skapa och upprätthålla hög trafiksäkerhet. Det är dessvärre fortfarande alltför många som omkommer i trafikolyckor varje år, trots- Inlämnad
- 2023-09-21
- Svarsdatum
- 2023-10-04
- Besvarare
- Statsrådet Andreas Carlson (KD)
Åtgärder för att minska tobakens skadeverkningar
Skriftlig fråga 2022/23:969 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:969 Åtgärder för att minska tobakens skadeverkningar av Isak From S till Socialminister Jakob Forssmed KD I slutet av november arrangerar världshälsoorganisationen The Tenth Session of the Conference of the Parties COP 10 to the WHO Framework Convention on Tobacco Control i syfte att minska tobakens skadeverkningar.- Inlämnad
- 2023-09-06
- Svarsdatum
- 2023-09-13
- Besvarare
- Socialminister Jakob Forssmed (KD)
Stormen Hans skador på skogen
Skriftlig fråga 2022/23:941 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:941 Stormen Hans skador på skogen av Isak From S till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Skogsägare har drabbats av nedblåst skog efter stormen Hans framfart. Ett omfattande område i norra Västerbottens inland Norsjö, Malå och delar av Sorsele kommuner är mest drabbat. Det är såväl skogsbolag som enskilda- Inlämnad
- 2023-08-24
- Svarsdatum
- 2023-09-06
- Besvarare
- Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
Köp av utsläppsrätter för att nå målen i klimatlagen till 2030
Skriftlig fråga 2022/23:782 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:782 Köp av utsläppsrätter för att nå målen i klimatlagen till 2030 av Isak From S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Regeringen har aviserat en betydande sänkning av reduktionsplikten, vilket ofrånkomligen kommer att leda till ökade utsläpp av växthusgaser om inga andra åtgärder vidtas för att reducera- Inlämnad
- 2023-06-13
- Svarsdatum
- 2023-06-21
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Skogsindustrins roll i strategin för norra Sverige
Skriftlig fråga 2022/23:661 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:661 Skogsindustrins roll i strategin för norra Sverige av Isak From S till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Att näringslivet inte minst i norra Sverige ställer om och minskar Sveriges koldioxidutsläpp kommer att öka näringslivets konkurrenskraft och säkerställa en förbättrad självförsörjning. Sverige- Inlämnad
- 2023-05-11
- Svarsdatum
- 2023-05-24
- Besvarare
- Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
En arbetsmarknadsstrategi för norra Sverige
Skriftlig fråga 2022/23:650 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:650 En arbetsmarknadsstrategi för norra Sverige av Isak From S till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Sex av tio arbetsgivare i Norrbotten och Västerbotten kommer inom fem år att få sin kompetensförsörjning påverkad av den stora industriexpansionen i regionen. Av arbetsgivare som redan- Inlämnad
- 2023-05-10
- Svarsdatum
- 2023-05-17
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Skyddsombudens roll
Skriftlig fråga 2022/23:348 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:348 Skyddsombudens roll av Isak From S till Statsrådet Paulina Brandberg L Under hösten kom det oroande signaler från fackföreningsrörelsen om att Arbetsmiljöverket tolkar arbetsmiljölagen på ett nytt sätt som riskerar att ändra tillämpningen av arbetsmiljölagen och minska skyddsombudens möjlighet att agera- Inlämnad
- 2023-02-14
- Svarsdatum
- 2023-02-22
- Besvarare
- Statsrådet Paulina Brandberg (L)
Regeringens hantering av överklaganden om markupplåtelser
Skriftlig fråga 2022/23:338 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:338 Regeringens hantering av överklaganden om markupplåtelser av Isak From S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Copperstone Resources är ett svenskt bolag vars verksamhet fokuserar på gruv- och mineralverksamhet. Ett starkt fokus nu är att återöppna den sedan 1996 stängda Viscariagruvan i Kiruna- Inlämnad
- 2023-02-10
- Svarsdatum
- 2023-02-22
- Besvarare
- Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
Statens ägande av Sveaskog
Skriftlig fråga 2022/23:333 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:333 Statens ägande av Sveaskog av Isak From S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Bolaget är verksamt i cirka 170 kommuner och är därför ur flera perspektiv en viktig aktör. Sveaskogs kärnverksamhet är att förvalta och bruka skogen- Inlämnad
- 2023-02-10
- Svarsdatum
- 2023-02-22
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Besöksnäringsstrategi
Skriftlig fråga 2022/23:248 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:248 Besöksnäringsstrategi av Isak From S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD För Sveriges attraktivitet som turistland och för att Sverige ska kunna stå sig i konkurrensen, på både lång och kort sikt, krävs långsiktiga resurser för marknadsföring mot både utländska och inhemska besökare. Många- Inlämnad
- 2023-01-19
- Svarsdatum
- 2023-02-01
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Förbud mot blyhagel och vapen
Skriftlig fråga 2022/23:166 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:166 Förbud mot blyhagel och vapen av Isak From S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Sedan EU-inträdet har blyhagel varit förbjudna i sjöfågeljakt. Däremot har man fått skjuta andra arter med bly. Det som skulle ändras med EU:s nya förordning är att det är terrängen som avgör var blyhagel är tillåtna,- Inlämnad
- 2022-12-13
- Svarsdatum
- 2022-12-21
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)
Samordningsuppdraget i norra Sverige
Skriftlig fråga 2022/23:27 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:27 Samordningsuppdraget i norra Sverige av Isak From S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Fossilfria stålverk, batterifabriker, konstgödsel med lågt klimatavtryck och hållbara flygbränslen. Det är en omtumlande industriell utveckling som inom loppet av bara några år har tagit form i norra Sverige.- Inlämnad
- 2022-10-27
- Svarsdatum
- 2022-11-09
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Varg i renbetesområdet
Skriftlig fråga 2022/23:26 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:26 Varg i renbetesområdet av Isak From S till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD I flera delar av landet är rovdjursförekomst mer problematisk, och i flera delar av landet orsakar vargstammen särskilt stor skada. Flera partier Socialdemokraterna men också flera partier ur den nytillträdda högerkonservativa- Inlämnad
- 2022-10-27
- Svarsdatum
- 2022-11-09
- Besvarare
- Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)