Boriana Åberg (Mod)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Party
- The Moderate Party
- Constituency
- Skåne County South, seat 125
- Title
- Socionom.
- Birth year
- 1968
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telephone
- 08-786 59 44
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Taxation
Member
The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Member
Deputy member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2026-9-21
Member of Parliament
- Ersättare
- 2009-3-2 – 2009-4-30
- Ersättare
- 2008-1-7 – 2008-3-14
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2019-6-17
- Member
- 2015-2-5 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2015-2-5
Committee on Taxation
- Member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2021-12-10 – 2022-9-26
- Member
- 2018-10-2 – 2021-12-10
Committee on Finance
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2022-11-29
- Member
- 2021-12-10 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2021-12-10
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2008-1-18 – 2008-3-14
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2009-3-13 – 2009-4-30
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2019-6-17 – 2022-9-26
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Joint Committee on Justice and Health and Welfare
- Deputy member
- 2008-1-29 – 2008-3-14
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
- Member
- 2022-11-1 –
- Chair
- 2018-11-7 – 2022-10-31
- Member
- 2018-11-1 – 2018-11-7
- Deputy Chair
- 2017-11-17 – 2018-10-31
- Member
- 2017-3-30 – 2017-11-17
- Deputy member
- 2014-11-1 – 2017-3-30
- Deputy member
- 2022-10-27 –
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 08 (ersättare 080107–080314), 09 (ersättare 090302–090430) och 10–. Ledamot trafikutskottet 15–18, skatteutskottet 18–21 och 22–, finansutskottet 21–22. Suppleant socialutskottet 08, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, justitieutskottet 09, näringsutskottet 10–14, trafikutskottet 14–15, 18–19, arbetsmarknadsutskottet 14–18, utrikesutskottet 19–22, skatteutskottet 21–22, finansutskottet 22. Suppleant Europarådets svenska delegation 14–17 och ledamot 17 och 22–, vice ordförande 17–18 och ordförande 18–22. Suppleant styrgruppen för riksdagens bilaterala demokratifrämjande samarbete 22–.
Föräldrar
Civilingenjören Mihail Mihaylov och sjuksköterskan Velitchka Mihaylova, f. Dragneva.
Utbildning
Gymnasieskola, Bulgarien, slutår 86. Studier till civilingenjör, Tekniska universitetet i Plovdiv, Bulgarien 87–90. Socionomexamen, Lunds universitet 02.
Anställningar
Sekreterare, Safehouse System, Furulund 91–99. Vårdbiträde, hemtjänsten i Kävlinge 00–02. Kurator, Universitetssjukhuset i Lund 02. Socialsekreterare, socialförvaltningen, Helsingborg 02–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Kronofogdens insynsråd 19–. Ersättare Polisstyrelsen i Skåne 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kävlinge 06–07, ersättare 02–06. Ordförande, kommunfullmäktige 07–. Ledamot kommunstyrelsen 06–10. Ledamot kulturnämnden 02–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Moderaterna i Kävlinge–Furulund 00–03, Kävlingemoderaterna 07–19, 22–23. Huvudman Sparbanksstiftelsen Skåne 06–18.
Bostadsort
Kävlinge
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
Motion 2023/24:2148 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2023/24:2148 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Frågan om gårdsförsäljning har dragits i långbänk- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Republiken Kinas deltagande i FN:s underorganisationer
Motion 2023/24:2627 av Boriana Åberg (M)
Motion till riksdagen 2023/24:2627 av Boriana Åberg M Republiken Kinas deltagande i FN:s underorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges regering inom EU och FN bör verka för att Republiken Kina Taiwan ska kunna bidra till FN:s underorganisationer- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:UU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell Öresundsagenda
Motion 2023/24:2542 av Noria Manouchi m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2023/24:2542 av Noria Manouchi m.fl. M Nationell Öresundsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagandet av en nationell Öresundsagenda för att intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för fortsatt integration och tillkännager- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:UU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bevarande av ålfisket som ett nationellt kulturarv
Motion 2023/24:2540 av Lars Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2023/24:2540 av Lars Johnsson m.fl. M Bevarande av ålfisket som ett nationellt kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ålfiskeföretagares möjlighet att överlåta sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:KrU5 2023/24:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Införande av kommunala poliser
Motion 2023/24:2387 av Peter Ollén och Boriana Åberg (båda M)
Motion till riksdagen 2023/24:2387 av Peter Ollén och Boriana Åberg båda M Införande av kommunala poliser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda en ordning med kommunala poliser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Samhällskontraktet- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
Motion 2023/24:2311 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2023/24:2311 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Frågan om gårdsförsäljning har dragits i långbänk- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stranderosion
Motion 2023/24:2280 av Emma Ahlström Köster m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2023/24:2280 av Emma Ahlström Köster m.fl. M Stranderosion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheterna att göra stranderosion orsakad av havet till en statlig angelägenhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2023/24:CU16
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Bättre infrastruktur i Skåne
Motion 2023/24:2279 av Lars Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2023/24:2279 av Lars Johnsson m.fl. M Bättre infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att prioritera och tidigarelägga infrastruktursatsningar i Skåne och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU14 2023/24:TU18
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Livskraftig skånsk landsbygd
Motion 2023/24:2269 av Peter Ollén m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2023/24:2269 av Peter Ollén m.fl. M Livskraftig skånsk landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skånskt jordbruks produktionskraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2023/24:MJU16 2023/24:MJU9 2023/24:NU12
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Levande fiske i Skåne
Motion 2023/24:2209 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2023/24:2209 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Levande fiske i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av fortlevnad för det småskaliga fisket och husbehovsfisket i Skåne och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2023/24:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Uppåkra
Motion 2023/24:1532 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2023/24:1532 av Boriana Åberg m.fl. M Uppåkra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för staten att ta ett ansvar för bevarande och tillgängliggörande av kulturarvet Uppåkra och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Tillsynen över Sveriges advokater
Motion 2023/24:1145 av Boriana Åberg (M)
Motion till riksdagen 2023/24:1145 av Boriana Åberg M Tillsynen över Sveriges advokater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att tillsynen över Sveriges advokater ska utövas av en opartisk instans och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillsynen- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:JuU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avtal med Storbritannien om svenska studenters studieavgifter
Motion 2023/24:1144 av Boriana Åberg (M)
Motion till riksdagen 2023/24:1144 av Boriana Åberg M Avtal med Storbritannien om svenska studenters studieavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att få till stånd ett avtal med Storbritannien om svenska studenters studieavgifter och tillkännager- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbud för privatpersoners användning av fyrverkerier
Motion 2023/24:1143 av Boriana Åberg (M)
Motion till riksdagen 2023/24:1143 av Boriana Åberg M Förbud för privatpersoners användning av fyrverkerier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att förbjuda försäljning av fyrverkerier till privatpersoner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Inget identitetsskydd för pedofiler
Motion 2023/24:1142 av Boriana Åberg (M)
Motion till riksdagen 2023/24:1142 av Boriana Åberg M Inget identitetsskydd för pedofiler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om dömda pedofilers möjlighet till identitetsskydd bör begränsas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:JuU16 2023/24:JuU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Störande av ordning i rättssalen
Motion 2023/24:1141 av Boriana Åberg (M)
Motion till riksdagen 2023/24:1141 av Boriana Åberg M Störande av ordning i rättssalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda förekomsten av mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning som kan användas för att ta bilder i rättssalen och tillkännager detta- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:JuU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Skönstaxerade inkomster
Motion 2023/24:1140 av Boriana Åberg (M)
Motion till riksdagen 2023/24:1140 av Boriana Åberg M Skönstaxerade inkomster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pröva förutsättningarna för att skönstaxerade inkomster inte ska ge rätt till förmåner från välfärdssystemen och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SfU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Absolut skuldpreskription
Motion 2023/24:1117 av Boriana Åberg (M)
Motion till riksdagen 2023/24:1117 av Boriana Åberg M Absolut skuldpreskription Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa absolut skuldpreskription för privata skulder i enlighet med vad som anförts i motionen och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:CU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Avskaffande av laglotten
Motion 2023/24:1116 av Boriana Åberg (M)
Motion till riksdagen 2023/24:1116 av Boriana Åberg M Avskaffande av laglotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa laglotten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagstiftningen när det gäller arv är otidsenlig och behöver uppdateras. Laglottssystemet- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:CU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reformering av flyktingkonventionen
Motion 2023/24:1114 av Boriana Åberg (M)
Motion till riksdagen 2023/24:1114 av Boriana Åberg M Reformering av flyktingkonventionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att Sverige inom EU och FN ska verka för en reformering av FN:s flyktingkonvention så att den anpassas till- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SfU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag