Tuve Skånberg (ChrDem)
Tillgänglig ersättare
- Constituency
- Skåne County South
- Birth year
- 1956
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Election Review Board
Deputy member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 1991-9-29 – 2006-10-2
The Christian Democrats
- Pairing organiser
- 2014-9-29 – 2018-9-24
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Chair
- 2016-10-11 – 2017-4-30
- Deputy member
- 2016-9-15 – 2018-9-24
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2004-4-29 – 2006-10-2
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
Committee on the Constitution
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-1-17
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-12-20 – 2014-9-29
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
- Deputy member
- 1991-10-7 – 1994-10-1
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Justice
- Deputy member
- 2018-10-16 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-14 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Housing
- Deputy member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Member
- 2002-10-15 – 2006-10-2
Board of the National Audit Office
- Deputy member
- 2003-3-12 – 2006-10-16
Election Review Board
- Deputy member
- 2023-3-23 –
- Deputy member
- 2019-4-1 – 2022-9-26
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
Anställningar
Pastor, Svenska Missionsförbundet, Kiruna missionsförsamling 80-86 och Skillinge missionshus 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, adjungerad professor 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad professor 12-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97-18 och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
Litteratur
Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
Bostadsort
Skillinge
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-17. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-18. Kvittningsman 14-18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-19, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Godstrafikens påverkan på Ystad
Interpellation 2014/15:166 av Tuve Skånberg (KD)
Interpellation 2014/15:166 Godstrafikens påverkan på Ystad av Tuve Skånberg KD till Statsrådet Anna Johansson S Hamnen i Ystad är en del av en viktig central korridor för godstrafik till och från Central- och Östeuropa, och hamnen är helt avgörande för den danska färjetrafiken till ön Bornholm i Östersjön. Samtidigt växer- Inlämnad
- 2014-11-27
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Bevarandet av Dialekt- och ortnamnsarkivet
Interpellation 2013/14:78 av Skånberg, Tuve (KD)
den 30 oktober Interpellation 2013/14:78 Bevarandet av Dialekt- och ortnamnsarkivet av Tuve Skånberg KD till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Myndigheten Isof, som ligger under Kulturdepartementet, har på grundval av en konsultrapport nyligen beslutat att lägga ned Dialekt- och ortnamnsarkivet- Inlämnad
- 2013-10-30
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Kristna irakiska flyktingar
Interpellation 2010/11:50 av Halef, Robert (KD)
den 10 november Interpellation 2010/11:50 Kristna irakiska flyktingar av Robert Halef KD till statsrådet Tobias Billström M Sedan den USA-ledda invasionen av Irak år 2003 har de kristna minoriteterna syrianer, kaldéer och assyrier drabbats hårt av de inre konflikterna i landet. Många kristna har blivit mördade- Inlämnad
- 2010-11-10
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Nya hastighetsgränser
Interpellation 2005/06:420 av Gylling, Johnny (kd)
den 18 maj Interpellation 2005/06:420 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing s Nya hastighetsgränser Vägverket har arbetat fram ett förslag om nya hastighetsgränser som kan bättre anpassas till nollvisionen. I förslaget ingår fler intervaller som exempelvis 40, 60, 80, 100 samt 120 kilometer per timme- Inlämnad
- 2006-05-18
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
Lag mot religionskränkning
Interpellation 2005/06:257 av Skånberg, Tuve (kd)
den 10 februari Interpellation 2005/06:257 av Tuve Skånberg kd till justitieminister Thomas Bodström s Lag mot religionskränkning I ett mångkulturellt och pluralistiskt samhälle som det svenska är det angeläget att skapa respekt och trygghet inte bara för den enskildes politiska eller ideologiska övertygelse, etniska- Inlämnad
- 2006-02-10
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
Konkurrens och service på postområdet
Interpellation 2005/06:276 av Skånberg, Tuve (kd)
den 24 februari Interpellation 2005/06:276 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Ulrica Messing s Konkurrens och service på postområdet Posten AB och dess verksamhet är betydelsefull för många människor i vårt land. Det är få företag som engagerar så många, och förklaringen är att det är viktigt för alla att kunna- Inlämnad
- 2006-02-24
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
Stödet till "de glömda barnen"
Interpellation 2005/06:223 av Skånberg, Tuve (kd)
den 26 januari Interpellation 2005/06:223 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Morgan Johansson s Stödet till de glömda barnen Den 15 december ställde jag en fråga till folkhälsominister Morgan Johansson angående stödet till kommunal och ideell verksamhet för barn i dysfunktionella familjer. Det är mycket välkommet- Inlämnad
- 2006-01-26
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
den nordiska språkförståelsen
Interpellation 2004/05:502 av Skånberg, Tuve (kd)
den 30 mars Interpellation 2004/05:502 av Tuve Skånberg kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om den nordiska språkförståelsen En vetenskaplig undersökning Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationaliseringsom gjorts på uppdrag av Nordiska kulturfonden, har visat att svenskarnas språkförståelse- Inlämnad
- 2005-03-30
- Besvarare
- Ibrahim Baylan (S)
Sveriges undertecknande av Dohadeklarationen
Interpellation 2004/05:380 av Skånberg, Tuve (kd)
den 15 februari Interpellation 2004/05:380 av Tuve Skånberg kd till socialminister Berit Andnor om Sveriges undertecknande av Dohadeklarationen Dohadeklarationen A/59/592 som antogs av FN:s generalförsamling den 8 december 2004 lyder: Inledning Regeringsföreträdare och vanliga samhällsmedborgare möttes i Doha, Qatar- Inlämnad
- 2005-02-15
- Besvarare
- Berit Andnor (S)
Sveriges undertecknande av Dohadeklarationen
Interpellation 2004/05:258 av Skånberg, Tuve (kd)
den 14 december Interpellation 2004/05:258 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Laila Freivalds om Sveriges undertecknande av Dohadeklarationen Förenta nationerna har under år 2004 firat det internationella familjeåret och under året har regionala FN-konferenser hållits i Cotonou, Benin, Mexico City, Mexico, Stockholm,- Inlämnad
- 2004-12-14
- Besvarare
- Berit Andnor (S)
kidnappade barn i Gaza
Interpellation 2004/05:157 av Enochson, Annelie (kd)
den 18 november Interpellation 2004/05:157 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om kidnappade barn i Gaza Jag har i en fråga till utrikesministern framfört oro över de fem svenska barn vilka kidnappats och nu sedan fem månader hålls fångna på Gazaremsan. Deras palestinske far tog med sig barnen- Inlämnad
- 2004-11-18
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)
äldres färdtjänst inom Norden
Interpellation 2004/05:182 av Skånberg, Tuve (kd)
den 19 november Interpellation 2004/05:182 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Ulrica Messing om äldres färdtjänst inom Norden Färdtjänst och riksfärdtjänst kan inte utnyttjas för resor över nationsgränserna i Norden. En person som är bosatt i till exempel Danmark kan ha rätt till dansk färdtjänst fram till gränsen- Inlämnad
- 2004-11-19
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
äldres tillgång till kassaservice
Interpellation 2004/05:167 av Skånberg, Tuve (kd)
den 18 november Interpellation 2004/05:167 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Ulrica Messing om äldres tillgång till kassaservice Staten ansvarar för att det ska finnas en grundläggande kassaservice i hela landet som innebär att alla har möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser. För att- Inlämnad
- 2004-11-18
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
EUCM:s rapport om antisemitismen i Sverige
Interpellation 2003/04:214 av Enochson, Annelie (kd)
den 23 december Interpellation 2003/04:214 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om EUCM:s rapport om antisemitismen i Sverige I Expressen den 18 december 2003 skriver Henrik Bachner, idéhistoriker vid Lunds universitet, om antisemitismen som åter växer i världen. Han exemplifierar med nyheter- Inlämnad
- 2003-12-23
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
religions- och yttrandefriheten och homosexualiteten
Interpellation 2000/01:263 av Skånberg, Tuve (kd)
den 16 februari Interpellation 2000/01:263 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Mona Sahlin om religions- och yttrandefriheten och homosexualiteten I regeringens skrivelse 2000/01:59 En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering s. 78 skriver regeringen att eftersom det i dag- Inlämnad
- 2001-02-16
- Besvarare
- justitieminister Thomas Bodström (S)
bistånd till utvecklingsarbete i Kongorepublikerna
Interpellation 1999/2000:316 av Skånberg, Tuve (kd)
den 24 mars Interpellation 1999/2000:316 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om bistånd till utvecklingsarbete i Kongorepublikerna Den 25 februari till den 7 mars deltog riksdagsledamöter från alla partier i en resa till de båda Kongorepublikerna med avsikten att stödja freds- och utvecklingsarbetet,- Inlämnad
- 2000-03-27
- Besvarare
- statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)