Tuve Skånberg (ChrDem)
Tillgänglig ersättare
- Constituency
- Skåne County South
- Birth year
- 1956
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Election Review Board
Deputy member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 1991-9-29 – 2006-10-2
The Christian Democrats
- Pairing organiser
- 2014-9-29 – 2018-9-24
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Chair
- 2016-10-11 – 2017-4-30
- Deputy member
- 2016-9-15 – 2018-9-24
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2004-4-29 – 2006-10-2
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
Committee on the Constitution
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-1-17
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-12-20 – 2014-9-29
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
- Deputy member
- 1991-10-7 – 1994-10-1
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Justice
- Deputy member
- 2018-10-16 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-14 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Housing
- Deputy member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Member
- 2002-10-15 – 2006-10-2
Board of the National Audit Office
- Deputy member
- 2003-3-12 – 2006-10-16
Election Review Board
- Deputy member
- 2023-3-23 –
- Deputy member
- 2019-4-1 – 2022-9-26
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
Anställningar
Pastor, Svenska Missionsförbundet, Kiruna missionsförsamling 80-86 och Skillinge missionshus 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, adjungerad professor 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad professor 12-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97-18 och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
Litteratur
Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
Bostadsort
Skillinge
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-17. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-18. Kvittningsman 14-18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-19, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Yasir Arafats ansvar
Skriftlig fråga 2003/04:1372 av Skånberg, Tuve (kd)
den 23 juni Fråga 2003/04:1372 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Laila Freivalds om Yasir Arafats ansvar I en intervju 20 juni i den Londonbaserade tidningen Asharq al-Awsat deklarerade den palestinske premiärministern Ahmed Qurei att Al-Aksa martyrbrigaderna en terroristorganisation ansvarig för otaliga massmordsaktioner- Inlämnad
- 2004-06-23
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)
med anledning av prop. 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik
Motion 2003/04:T23 av Johnny Gylling m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2003/04:T23 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall verka inom EU för en gemensam tidsplan för introducerande- Inlämnad
- 2004-06-23
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2004/05:TU2
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Demokratifrågor
Betänkande 2003/04:KU19
Regeringen har i en skrivelse rapporterat till riksdagen om demokratipolitiken. Skrivelsen innehåller en redovisning och analys av den svenska demokratins utveckling efter 2002 och en presentation av demokratipolitikens fortsatta inriktning. Riksdagen avslutade ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna. Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att utreda Internets användning i demokratiska beslutsprocesser och om det finns rättsliga eller tekniska hinder för det. Motioner om demokratifrågor avslogs.- Behandlade dokument
- 21
- Förslagspunkter
- 37
- Reservationer
- 30
- Anföranden och repliker
- 38, 9 minuter
- Beredning
- 2004-04-15
- Justering
- 2004-05-27
- Debatt
- 2004-06-17
- Beslut
- 2004-06-17
Granskningsbetänkande
Betänkande 2003/04:KU20
Konstitutionsutskottet har granskat 26 anmälningar från riksdagsledamöterna. Här följer ett urval av resultaten. Statsminister Göran Persson får kritik av KU för att ha drivit frågan om en vald ordförande i Europeiska rådet - trots att riksdagen varit emot detta. Utskottet anser att ärendet om en ny instans- och processordning i utlänningsärenden tagit orimligt lång tid. Regeringens hantering i frågan om att Sverige skulle lämna in en ansökan till FN:s sjöfartsorganisation IMO får kritik av de borgerliga partierna och Miljöpartiet i riksdagen. KU anser att utrikesminister Laila Freivalds tydligare borde ha informerat EU-nämnden om ett brev om den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken. Regeringen har inte använt sig av sin utnämningsmakt på ett korrekt sätt. Det anser de borgerliga partierna och Miljöpartiet. Regeringen får ingen konstitutionell kritik för uthyrningen av försvarsmaktens materiel till Storbritannien, eller för vapenexporten till länder som deltagit i Irak-kriget.- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 159, 177 minuter
- Beredning
- 2004-01-20
- Justering
- 2004-05-13
- Debatt
- 2004-05-26
- Beslut
- 2004-05-26
med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling
Motion 2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling Dokument- Inlämnad
- 2004-05-07
- Förslag
- 53
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU1 2004/05:MJU3 2005/06:JuU1 2005/06:JuU34
- Riksdagsbeslut
- (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,
med anledning av skr. 2003/04:137 Genomförande av EU:s jordbrukspolitik i Sverige
Motion 2003/04:MJ58 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2003/04:MJ58 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:137 Genomförande av EU:s jordbrukspolitik i Sverige 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Det svenska jordbruket en viktig basnäring 3 4 Reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken 4- Inlämnad
- 2004-05-05
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2003/04:MJU22
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 19 avslag
Äktenskap, partnerskap och samboende
Betänkande 2003/04:LU22
Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentariskt sammansatt utredning för att förutsättningslöst utreda frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Det har gått drygt 15 år sedan riksdagen första gången sa nej till homosexuella äktenskap. Allmänhetens syn kan ha ändrats under dessa år. Tiden är därför mogen för att utreda frågan på nytt. Riksdagen sade också nej till motioner om äktenskap, partnerskap och samboende. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen redan har beslutat om frågorna. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2002 och 2003.- Behandlade dokument
- 57
- Förslagspunkter
- 22
- Reservationer
- 19
- Anföranden och repliker
- 45, 226 minuter
- Beredning
- 2004-03-09
- Justering
- 2004-04-13
- Debatt
- 2004-04-28
- Beslut
- 2004-04-29
med anledning av skr. 2003/04:114 Strategisk exportkontroll 2003 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2003/04:U23 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2003/04:U23 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:114 Strategisk exportkontroll 2003 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tilläggsdirektiv för att- Inlämnad
- 2004-04-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag
Motion 2003/04:L18 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2003/04:L18 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en utredning om produktsäkerhetslagen skall omfatta även offentliga tjänster. Motivering- Inlämnad
- 2004-04-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:LU29
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2003/04:112 Europabolag
Motion 2003/04:L16 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2003/04:L16 av Ingemar Vänerlöv m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:112 Europabolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en myndighet inte skall ha möjlighet att motsätta sig att ett bolag deltar i bildandet av ett Europabolag- Inlämnad
- 2004-04-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:LU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel
Motion 2003/04:Ju23 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2003/04:Ju23 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om permanent uppehållstillstånd för offer för människohandel. Riksdagen- Inlämnad
- 2004-03-31
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU20
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av skr. 2003/04:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2003
Motion 2003/04:U18 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2003/04:U18 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2003 Sammanfattning I regeringens skrivelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2003 redogör man allmänt för utvecklingen inom EU från unionens förbindelser med- Inlämnad
- 2004-03-25
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2003/04:UU10
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av prop. 2003/04:89 Åtgärder för ett effektivare och snabbare brottmålsförfarande
Motion 2003/04:Ju17 av Peter Althin m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2003/04:Ju17 av Peter Althin m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:89 Åtgärder för ett effektivare och snabbare brottmålsförfarande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:89. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en utbyggnad- Inlämnad
- 2004-03-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU26
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2003/04:74 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning
Motion 2003/04:Ju14 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2003/04:Ju14 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:74 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att 1952 års tvångsmedelslag- Inlämnad
- 2004-03-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
redogörelse för biståndsmedel till projekt i samarbete med PLO
Skriftlig fråga 2003/04:960 av Skånberg, Tuve (kd)
den 19 mars Fråga 2003/04:960 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Carin Jämtin om redogörelse för biståndsmedel till projekt i samarbete med PLO Statsrådet Jämtin svarade på frågorna 2003/04:280 och 2003/04:772 om biståndsmedel till den palestinska myndigheten dels att det inte har utgått något bilateralt svenskt direkt- Inlämnad
- 2004-03-19
- Besvarare
- Carin Jämtin (S)
med anledning av prop. 2003/04:70 Europarådets straffrättsliga konvention om korruption, m.m.
Motion 2003/04:Ju13 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2003/04:Ju13 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:70 Europarådets straffrättsliga konvention om korruption, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en utredning om övergripande revision av korruptionslagstiftningen- Inlämnad
- 2004-03-19
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
medicinsk abort
Skriftlig fråga 2003/04:905 av Skånberg, Tuve (kd)
den 12 mars Fråga 2003/04:905 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om medicinsk abort 2003 dog en kvinna enbart till följd av en medicinsk abort. En lex Maria-anmälan gjordes och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg kom i mars 2004 fram till att ingen på mottagningen gjort något fel- Inlämnad
- 2004-03-12
- Besvarare
- Lars Engqvist (S)
Skillinge som gränskontrollort
Skriftlig fråga 2003/04:804 av Skånberg, Tuve (kd)
den 20 februari Fråga 2003/04:804 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Ulrica Messing om Skillinge som gränskontrollort Skillinge ligger vid Bornholmsgattet med en av Europas viktigaste och mest trafikerade sjöfartsleder, med 175200 fartyg per dygn. Flertalet fartyg ingår i en tidtabellsbunden logistikkedja, det vill- Inlämnad
- 2004-02-20
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)
biståndet till den palestinska myndigheten
Skriftlig fråga 2003/04:772 av Skånberg, Tuve (kd)
den 16 februari Fråga 2003/04:772 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Carin Jämtin om biståndet till den palestinska myndigheten Sida gav år 1997 docent Sune Persson vid Göteborgs universitet i uppdrag att med utgångspunkt från den pågående israelisk-palestinska konflikten beskriva och analysera den palestinska myndighetensPA- Inlämnad
- 2004-02-17
- Besvarare
- Carin Jämtin (S)
med anledning av prop. 2003/04:48 Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap
Motion 2003/04:L11 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2003/04:L11 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:48 Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om särreglering av i utlandet ingångna äktenskap med svensk anknytning enligt vad i motionen anförs. Riksdagen- Inlämnad
- 2004-02-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:LU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag