Tuve Skånberg (ChrDem)
Tillgänglig ersättare
- Constituency
- Skåne County South
- Birth year
- 1956
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Election Review Board
Deputy member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 1991-9-29 – 2006-10-2
The Christian Democrats
- Pairing organiser
- 2014-9-29 – 2018-9-24
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Chair
- 2016-10-11 – 2017-4-30
- Deputy member
- 2016-9-15 – 2018-9-24
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2004-4-29 – 2006-10-2
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
Committee on the Constitution
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-1-17
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-12-20 – 2014-9-29
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
- Deputy member
- 1991-10-7 – 1994-10-1
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Justice
- Deputy member
- 2018-10-16 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-14 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Housing
- Deputy member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Member
- 2002-10-15 – 2006-10-2
Board of the National Audit Office
- Deputy member
- 2003-3-12 – 2006-10-16
Election Review Board
- Deputy member
- 2023-3-23 –
- Deputy member
- 2019-4-1 – 2022-9-26
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
Anställningar
Pastor, Svenska Missionsförbundet, Kiruna missionsförsamling 80-86 och Skillinge missionshus 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, adjungerad professor 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad professor 12-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97-18 och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
Litteratur
Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
Bostadsort
Skillinge
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-17. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-18. Kvittningsman 14-18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-19, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
med anledning av prop. 1991/92:105 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård
Motion 1991/92:So22 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c, m, fp, kds)
Motion till riksdagen 1991/92:So22 av Ingbritt Irhammar m.fl. c, m, fp, kds med anledning av prop. 1991/92:105 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård En ökad samordning mellan den statliga socialförsäkringen och landstingens hälso- och sjukvård känns angelägen.- Inlämnad
- 1992-04-09
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:SfU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Alkohol och dess giftverkan
Motion 1991/92:So243 av Harald Bergström m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1991/92:So243 av Harald Bergström m.fl. kds Alkohol och dess giftverkan Enligt alkoholläkaren Gunnar Ågrens doktorsavhandling dör varje år flera hundra ungdomar till följd av akut alkoholförgiftning. Varje år föds 100 barn med bestående men till följd av mammans alkoholförtäring under graviditeten.- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1991/92:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Säkerheten på Arlanda flygplats
Motion 1991/92:T709 av Jerzy Einhorn m.fl. (kds, m)
Motion till riksdagen 1991/92:T709 av Jerzy Einhorn m.fl. kds, m Säkerheten på Arlanda flygplats Särskilda säkerhetskrav ställs på vissa länders flygbolag. Anledningen är att dessa länder är mer än andra utsatta för hot från olika terrororganisationer. Detta gäller bl.a. flygbolag från USA och Israel. Det finns en internationellt- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:TU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Stöd till den gravida kvinnan
Motion 1991/92:So512 av Tuve Skånberg och Harald Bergström (kds)
Motion till riksdagen 1991/92:So512 av Tuve Skånberg och Harald Bergström kds Stöd till den gravida kvinnan 1974 års abortlag lämnar den gravida kvinnan ensam med beslutet om hon vill föda sitt barn eller abortera det. Det råder delade meningar om denna lag som kategoriskt avvisar andras synpunkter att vägas in i beslutet:- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Information om tobakens skadeverkningar
Motion 1991/92:So500 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1991/92:So500 av Tuve Skånberg kds Information om tobakens skadeverkningar I januari 1991 presenterade socialstyrelsen ett förslag till nya varningstexter på tobaksprodukter, som skulle ha placerat Sverige främst i världen när det gäller varningstexternas storlek på cigarettpaketen tre gånger- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1991/92:SkU25 1991/92:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Tångtäkt på Skånes östkust
Motion 1991/92:Jo654 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1991/92:Jo654 av Tuve Skånberg kds Tångtäkt på Skånes östkust Östersjön är ett grunt hav, med ett medeldjup under 30 m. Det är därför mycket känsligt för föroreningar, något som torde vara känt för de flesta. Vad som inte är lika bekant är att södra Östersjön är särskilt grund, och än mer utsatt- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:JoU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Stranderosionen i Ystads kommun
Motion 1991/92:Jo653 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1991/92:Jo653 av Tuve Skånberg kds Stranderosionen i Ystads kommun Under årens lopp och på många olika sätt har frågan om åtgärder för att stoppa stranderosionen i södra Skåne, och i synnerhet i Ystads kommun, aktualiserats. Nu är dock problemet omedelbart överhängande, och åtgärder måste omgående- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:JoU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
STIM-avgifterna på gudstjänstmusik
Motion 1991/92:L805 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1991/92:L805 av Tuve Skånberg kds STIM-avgifterna på gudstjänstmusik Hösten 1990 kom den s k Upphovsrättsutredningen. I utredningen föreslås att även gudstjänstmusik skall avgiftsbeläggas genom STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrånågot som tidigare undantagits enligt nuvarande- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:LU26
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Stimulansåtgärder för katalysatorrening av bilar
Motion 1991/92:Sk636 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1991/92:Sk636 av Tuve Skånberg kds Stimulansåtgärder för katalysatorrening av bilar Regeringsförklaringen visade regeringens vilja att med ekonomiska styrmedel göra miljöförstöring olönsamEtt område som är känsligt för prishöjningar är bilismen. Det vore tveklöst en stor miljövinst om alla bilar- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:SkU22
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Alkoholfri representation
Motion 1991/92:K317 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1991/92:K317 av Tuve Skånberg kds Alkoholfri representation I den politiska debatten har orden etik och politiska förebilder allt mer lyfts fram. Ett område som ofta, och med rätta, kritiserats, är bruket av offentliga medel i form av statlig och kommunal representation med alkohol. Givetvis- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:KU33
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Friköp av historiskt arrende
Motion 1991/92:L505 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1991/92:L505 av Tuve Skånberg kds Friköp av historiskt arrende I Skåne, liksom på många andra håll i landet, befinner sig ännu jordbruksbefolkningen i osjälvständighet under historiskt betingade arrendeförhållanden. Fortfarande har institutioner av publikt slag samt fideikommiss från ståndssamhällets- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:LU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Barnens rätt vid skilsmässa
Motion 1991/92:L423 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1991/92:L423 av Tuve Skånberg kds Barnens rätt vid skilsmässa Hälften av alla äktenskap, där barn ingår i familjen, upplöses. Samboseparationer finns ingen tillgänglig statistik på, men de är av allt att döma ännu högre. När det gäller detta tragiska förhållande finns det många viktiga aspekter- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- ---1991/92:LU30
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Bygglovsbefrielse för tält för tillfällig användning
Motion 1991/92:Bo506 av Harald Bergström och Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1991/92:Bo506 av Harald Bergström och Tuve Skånberg kds Bygglovsbefrielse för tält för tillfällig användning 1985/1986 års Riksmöte behandlade Regeringens prop. 1985/1986:1, Plan- och Bygglagen. Utskottet valde, liksom Regeringen, att inte närmare definiera begreppet byggnad i sitt betänkande.- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:BoU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Creationism
Motion 1991/92:Ub287 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1991/92:Ub287 av Tuve Skånberg kds Creationism I seriös, vetenskaplig forskning är aldrig sista ordet sagt men i populär framställning kan vetenskapliga teorier, trots att de varken är, eller kan vara, bevisade, framställas som sanningarEn tidningsartikel, eller ett TV-reportage kan inledas- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:UbU24
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Elektrifiering och upprustning av länsjärnvägen Ystad - Simrishamn
Motion 1991/92:T540 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1991/92:T540 av Tuve Skånberg kds Elektrifiering och upprustning av länsjärnvägen Ystad Simrishamn De senaste åren har arbetsmarknaden i sydöstra Skåne drabbats hårt. Eftersom avstånden i Skåne är relativt små, finns goda möjligheter att pendla och välja jobb även utanför sin hemkommun, om kommunikationerna- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:TU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Familjerådgivningen
Motion 1991/92:So257 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1991/92:So257 av Tuve Skånberg kds Familjerådgivningen Varje år ingås i Sverige ca 36 000 äktenskap, samtidigt som ca 20 000 upplöses. Det innebär att ca 25 000 barn under 18 år upplever att deras hem splittras. Faktum är att majoriteten av alla svenska barn under 16 år inte bor tillsammans- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1991/92:SoU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Människolivets okränkbarhet
Motion 1991/92:So455 av Chatrine Pålsson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1991/92:So455 av Chatrine Pålsson m.fl. kds Människolivets okränkbarhet Frågan om hur samhället ser på rätten till liv är inte en isolerad enskild frågeställning. Den är fundamental för vårt sätt att bygga upp samhället. Det ofödda barnets rätt till liv hänger samman med demokratins innersta- Inlämnad
- 1992-01-27
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1991/92:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation