Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Börsintroduktion av Posten
Interpellation 2007/08:729 av Eneroth, Tomas (s)
den 13 maj Interpellation 2007/08:729 Börsintroduktion av Posten av Tomas Eneroth s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har föreslagit riksdagen att godkänna samgåendet mellan svenska och danska Posten samt att bemyndiga regeringen att minska svenska statens ägande till 34 procent av bolaget via en- Inlämnad
- 2008-05-13
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
bet 2007/08 NU13
Betänkande 2007/08:NU13
Riksdagen gav klartecken till samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S. Syftet är att stärka den affärsmässiga utvecklingen av Posten och säkra samhällsservicen. Regeringen får rätt att minska statens ägarandel till som lägst 34 procent av rösterna i det sammanslagna bolaget. Därmed behåller staten kontrollerande makt över bolagsordningen och ett dominerande inflytande. I avsiktsförklaringen anger regeringen att det sammanslagna bolaget även i fortsättningen ska bedriva en verksamhet som gör det möjligt att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst i Sverige.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 44, 132 minuter
- Justering
- 2008-06-05
- Debatt
- 2008-06-17
- Beslut
- 2008-06-18
med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008
Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande- Inlämnad
- 2008-05-07
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition
Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition s33300 Sammanfattning Den borgerliga regeringen hade fantastiska förutsättningar när de tillträdde hösten 2006. Under 2006 och 2007 fick Sverige 200 000 fler jobb, arbetslösheten minskade- Inlämnad
- 2008-05-07
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av prop. 2007/08:143 Samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S
Motion 2007/08:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N19 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:143 Samgående mellan Posten AB publ och Post Danmark A/S s12076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om bemyndigande att minska statens ägarandel i Posten AB till 34 Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2008-05-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU13
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2007/08:131 Regelförenklingsarbetet
Motion 2007/08:N17 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N17 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:131 Regelförenklingsarbetet s81013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en regelrevision ska genomföras. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2008-05-07
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU5
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Vd-bonus och de statliga företagens utveckling
Interpellation 2007/08:532 av Eneroth, Tomas (s)
den 27 mars Interpellation 2007/08:532 Vd-bonus och de statliga företagens utveckling av Tomas Eneroth s till näringsminister Maud Olofsson c Chefsbonusar har inget samband med ett företags lönsamhet. Tvärtom har de företag som haft bonus kontinuerligt under de senaste åtta åren gått sämre än övriga, allt enligt- Inlämnad
- 2008-03-27
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
med anledning av redog. 2007/08:RRS25 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Vattenfalls preciserade uppdrag från år 2005
Motion 2007/08:N15 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen 2007/08:N15 av Tomas Eneroth m.fl. s, mp, v med anledning av redog. 2007/08:RRS25 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Vattenfalls preciserade uppdrag från år 2005 s12075 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2008-04-24
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU3
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Försäljningen av Apoteket AB
Interpellation 2007/08:533 av Eneroth, Tomas (s)
den 27 mars Interpellation 2007/08:533 Försäljningen av Apoteket AB av Tomas Eneroth s till socialminister Göran Hägglund kd Regeringen deklarerade nyligen att ytterligare ett statligt företag, Apoteket AB, till stor del ska säljas ut. Uppemot hälften av Sveriges ca 1 000 apotek kommer på kort tid att få nya ägare- Inlämnad
- 2008-03-27
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Försäljning av statliga företag till andra stater
Interpellation 2007/08:534 av Eriksson, Alf (s)
den 28 mars Interpellation 2007/08:534 Försäljning av statliga företag till andra stater av Alf Eriksson s till statsrådet Mats Odell kd Regeringen redovisade i sin utförsäljningsproposition våren 2007 sin syn på staten som ägare av företag. Där angavs att företag med statligt ägande omges med flera begränsningar- Inlämnad
- 2008-03-28
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Prisfall på Vasakronan
Interpellation 2007/08:530 av Eneroth, Tomas (s)
den 27 mars Interpellation 2007/08:530 Prisfall på Vasakronan av Tomas Eneroth s till statsrådet Mats Odell kd Mats Odell har beslutat att skjuta på utförsäljningen av bostadslåneföretaget SBAB tills vidare. Orsaken är att den globala kreditoron och börsturbulensen under det senaste året kraftigt sänkt värdet på- Inlämnad
- 2008-03-27
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
med anledning av prop. 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft
Motion 2007/08:N13 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N13 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft s81012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2008-04-02
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU15
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Försäljningen av Vin & Sprit
Interpellation 2007/08:543 av Eneroth, Tomas (s)
den 31 mars Interpellation 2007/08:543 Försäljningen av Vin Sprit av Tomas Eneroth s till statsrådet Mats Odell kd Vin Sprit är ett av företagen högst upp på regeringens utförsäljningslista. Enligt finansmarknadsministern Mats Odell är Vin Sprit, till skillnad från SBAB, inte ett företag som påverkas av kreditkris- Inlämnad
- 2008-03-31
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Väntetiderna för bilstöd
Skriftlig fråga 2007/08:954 av Eneroth, Tomas (s)
den 13 mars Fråga 2007/08:954 Väntetiderna för bilstöd av Tomas Eneroth s till statsrådet Maria Larsson kd Försäkringskassans administrativa hantering av ansökningar om bilstöd innebär nu att funktionshindrade får vänta längre än någonsin på beslut. Det gäller såväl beslut om bilstöd som beslut om service eller- Inlämnad
- 2008-03-13
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
med anledning av prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m.
Motion 2007/08:N9 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:N9 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m. s81011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Fjärrvärmenämnden ska pröva fjärrvärmeprisets skälighet. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2008-03-06
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU11
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av prop. 2007/08:48 Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
Motion 2007/08:Sf6 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Sf6 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:48 Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen s42021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om underrättelseskyldighet för vissa- Inlämnad
- 2008-02-14
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2007/08:SfU7
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Ansökan om World Scout Jamboree
Skriftlig fråga 2007/08:653 av Eneroth, Tomas (s)
den 25 januari Fråga 2007/08:653 Ansökan om World Scout Jamboree av Tomas Eneroth s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp World Scout Jamboree är ett världsläger inom internationella scoutrörelsen och en möjlighet för tusentals ungdomar från hela världen att mötas. Den svenska scoutrörelsen- Inlämnad
- 2008-01-25
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Inställda arbetsgivaravgiftshöjningar för de små företagen
Interpellation 2007/08:272 av Östros, Thomas (s)
den 6 december Interpellation 2007/08:272 Inställda arbetsgivaravgiftshöjningar för de små företagen av Thomas Östros s till finansminister Anders Borg m Den borgerliga regeringen gick till val på att det skulle bli billigare att anställa. Redan i sin första statsbudget höjdes arbetsgivaravgiften dock kraftigt- Inlämnad
- 2007-12-06
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
Betänkande 2007/08:SfU1
Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag inom socialförsäkringsområdet. Förslaget innebär att anslagen inom utgiftsområde Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp kommer att uppgå till ca 117 999 miljoner kronor 2008. Anslagen inom utgiftsområdena Ekonomisk trygghet vid ålderdom och Ekonomisk trygghet för familjer och barn kommer att uppgå till 42 948 miljoner kronor respektive cirka 66 697 miljoner kronor. Riksdagen sade också ja till förslaget att den sjukpenninggrundande inkomsten ska multipliceras med 0,97 vid beräkning av dagersättningar från den 1 januari 2008. Det kommer även att påverka föräldraförsäkringsförmånerna. När det gäller ålderspensionssystemet ställde sig riksdagen bakom regeringens förslag om att vid beräkningen av pensionsgrundande inkomst ska avdrag få göras för kostnader som den försäkrade haft i sitt arbete om de efter avdrag för kostnadsersättning överstiger 5 000 kr. Vidare flyttade riksdagen fram ikraftträdandet för reglerna för premiepensionssystemets efterlevandeskydd före pensionstid till den 1 januari 2010.- Behandlade dokument
- 122
- Förslagspunkter
- 61
- Reservationer
- 69
- Anföranden och repliker
- 145, 438 minuter
- Justering
- 2007-11-27
- Debatt
- 2007-12-10
- Beslut
- 2007-12-12
med anledning av redog. 2007/08:RRS15 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare
Motion 2007/08:Sf5 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Sf5 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av redog. 2007/08:RRS15 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare s68033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra- Inlämnad
- 2007-12-05
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2007/08:SfU5
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag