Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Lika konkurrens inom EU
Skriftlig fråga 2015/16:1131 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2015/16:1131 Lika konkurrens inom EU av Tomas Eneroth S till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S För några veckor sedan kom beskedet att företaget Cargotec flyttar hela sin produktion av truckar från småländska Lidhult till Stargard i Polen. Flytten har väckt uppmärksamhet eftersom den kommer att drabba- Inlämnad
- 2016-04-20
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Kartläggning av habiliteringsersättningen
Skriftlig fråga 2015/16:926 av Tomas Eneroth (S)
Fråga 2015/16:926 Kartläggning av habiliteringsersättningen av Tomas Eneroth S till Statsrådet Åsa Regnér S Enligt rapporten Socialstyrelsens Öppna jämförelser kan man utläsa att 87 procent av Sveriges kommuner betalar ut habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet. De öppna jämförelserna ger dock ingen- Inlämnad
- 2016-03-07
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Utvecklingen av yrkeshögskolan
Motion 2015/16:2526 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:2526 av Tomas Eneroth och Monica Haider båda S Utvecklingen av yrkeshögskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvecklingen av yrkeshögskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Yrkeshögskolan spelar en stor roll när det- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statliga myndigheters närvaro i hela landet
Motion 2015/16:2209 av Monica Haider m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2209 av Monica Haider m.fl. S Statliga myndigheters närvaro i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av statlig närvaro i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering En tredjedel av Sveriges befolkning- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Villkoren för svensk industri
Motion 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. S Villkoren för svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av politiskt initiativ till ny framåtriktad industripolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU14 2015/16:NU15 2015/16:NU23 2015/16:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Ökad samverkan och kontroll vid olaga avfallstransport
Motion 2015/16:1032 av Tomas Eneroth (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1032 av Tomas Eneroth S Ökad samverkan och kontroll vid olaga avfallstransport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn gällande ökad samverkan och kontroller av misstänkt olagliga avfallstransporter och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Handläggningstider för vapenlicens
Motion 2015/16:851 av Monica Haider m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:851 av Monica Haider m.fl. S Handläggningstider för vapenlicens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att minska de långa handläggningstiderna för vapenlicens för jaktvapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:JuU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Marksanering
Motion 2015/16:556 av Tomas Eneroth (S)
Motion till riksdagen 2015/16:556 av Tomas Eneroth S Marksanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utvärdera hur de förstärkta resurserna för marksanering används och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Småland finns det fortfarande många- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utvärdering av den nya polisorganisationen
Motion 2015/16:555 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:555 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Utvärdering av den nya polisorganisationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera den nya polisorganisationen fortlöpande och tillkännager detta för regeringen. Motivering I den nya- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Mobiltäckning i hela landet
Motion 2015/16:554 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:554 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Mobiltäckning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:TU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vårdnadsbidragets effekter för språkstöd i förskolan
Interpellation 2006/07:665 av Eneroth, Tomas (s)
den 10 augusti Interpellation 2006/07:665 Vårdnadsbidragets effekter för språkstöd i förskolan av Tomas Eneroth s till statsrådet Jan Björklund fp I Norge kan man nu se effekterna av det vårdnadsbidrag som den förra norska regeringen införde för ett antal år sedan. Kontantstötte kom att bli en reform som tog kvinnor- Inlämnad
- 2007-08-10
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
med anledning av prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m.
Motion 2006/07:Sf24 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf24 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om läkarintyg från första dagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen- Inlämnad
- 2007-06-19
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2007/08:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition
Motion 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Fler jobb inte ökade klyftor Svensk ekonomi utvecklas starkt. Tillväxten är hög, sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker. Samtidigt är såväl inflation som räntor låga. Den är ett- Inlämnad
- 2007-05-02
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2006/07:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition
Motion 2006/07:Fi10 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi10 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ändra ramar för utgiftsområden samt att anvisa ändrade och nya anslag enligt specifikation i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2007-05-02
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2006/07:FiU20 2006/07:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Bidragsbrottslag
Motion 2006/07:Sf20 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf20 av Tomas Eneroth m.fl. s Bidragsbrottslag Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Motivering 3 Vissa grupper blir särskilt utsatta 3 Förslagets avgränsning långt ifrån självklar 4 Informations-kontroll- och samordningssystem av stor vikt 4 Förslag till- Inlämnad
- 2007-04-11
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2006/07:SfU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m.
Motion 2006/07:Sf18 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf18 av Tomas Eneroth m.fl. s Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om avskaffande av bestämmelsen om arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredningar. Riksdagen avslår förslagen om förändringar i befintlig lagstiftning gällande AFL 22- Inlämnad
- 2007-04-11
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2006/07:SfU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Migration och asylpolitik
Motion 2006/07:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. s Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behoven av tillräckliga resurser för att inom berörda myndigheter kunna hantera beräknad ökning av asylsökande. Riksdagen- Inlämnad
- 2007-04-10
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2006/07:SfU8
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år
Motion 2006/07:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. s Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Systemskifte på svensk arbetsmarknad 2 Ökad långtidsarbetslöshet bland ungdomar 4 Aktiva insatser- Inlämnad
- 2007-03-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Vissa regler om ränta i samband med återkrav
Motion 2006/07:Sf6 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf6 av Tomas Eneroth m.fl. s Vissa regler om ränta i samband med återkrav Sammanfattning Regeringen föreslår i propositionen att Försäkringskassan ska få ta ut ränta på återkrav av felaktigt utbetalda socialförsäkringsförmåner. Förslaget betyder att enskilda som är skyldiga att återbetala- Inlämnad
- 2007-03-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Förtidspensionärernas ålderspension
Interpellation 2006/07:117 av Nilsson, Karin (c)
den 30 november Interpellation 2006/07:117 Förtidspensionärernas ålderspension av Tomas Eneroth s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I regeringens budgetförslag föreslås att personer med sjuk- och aktivitetsersättning förtidspension ska få en sänkt antagandeinkomst vilket förenklat innebär att de framöver- Inlämnad
- 2006-11-30
- Besvarare
- Cristina Husmark Pehrsson (M)