Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Kartläggning av habiliteringsersättningen
Motion 2016/17:1713 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1713 av Tomas Eneroth och Monica Haider båda S Kartläggning av habiliteringsersättningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en kartläggning av habiliteringsersättningen och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Planskilda korsningar
Motion 2016/17:1627 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1627 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Planskilda korsningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om planskilda korsningar och obevakade korsningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2010 så har siffran för dödsolyckor- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Urbaniseringen av nyhetsbevakningen
Motion 2016/17:1609 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1609 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Urbaniseringen av nyhetsbevakningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om insatser för att stärka den regionala nyhetsbevakningen i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU31
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mobiltäckning i hela landet
Motion 2016/17:1605 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1605 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Mobiltäckning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lika konkurrens inom EU
Motion 2016/17:1014 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1014 av Tomas Eneroth och Monica Haider båda S Lika konkurrens inom EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lika konkurrens ska gälla inom EU och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är en stark industrination där industrin- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillgång till organregistret
Motion 2016/17:880 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:880 av Monica Haider och Tomas Eneroth båda S Tillgång till organregistret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta särskilt utvalda personer inom hälso- och sjukvården få tillgång till donationsregistret och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utökning av antalet utbildningsplatser för läkarstudenter
Motion 2016/17:870 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:870 av Tomas Eneroth och Monica Haider båda S Utökning av antalet utbildningsplatser för läkarstudenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka antalet utbildningsplatser för läkarstudenter och tillkännager detta- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Handläggningstiderna för vapenlicens
Motion 2016/17:580 av Monica Haider m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:580 av Monica Haider m.fl. S Handläggningstiderna för vapenlicens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att se över långa handläggningstider för vapenlicens för jaktvapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:JuU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m.
Motion 2006/07:Sf24 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf24 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om läkarintyg från första dagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen- Inlämnad
- 2007-06-19
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2007/08:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition
Motion 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Fler jobb inte ökade klyftor Svensk ekonomi utvecklas starkt. Tillväxten är hög, sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker. Samtidigt är såväl inflation som räntor låga. Den är ett- Inlämnad
- 2007-05-02
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2006/07:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition
Motion 2006/07:Fi10 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi10 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ändra ramar för utgiftsområden samt att anvisa ändrade och nya anslag enligt specifikation i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2007-05-02
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2006/07:FiU20 2006/07:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Bidragsbrottslag
Motion 2006/07:Sf20 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf20 av Tomas Eneroth m.fl. s Bidragsbrottslag Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Motivering 3 Vissa grupper blir särskilt utsatta 3 Förslagets avgränsning långt ifrån självklar 4 Informations-kontroll- och samordningssystem av stor vikt 4 Förslag till- Inlämnad
- 2007-04-11
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2006/07:SfU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m.
Motion 2006/07:Sf18 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf18 av Tomas Eneroth m.fl. s Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om avskaffande av bestämmelsen om arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredningar. Riksdagen avslår förslagen om förändringar i befintlig lagstiftning gällande AFL 22- Inlämnad
- 2007-04-11
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2006/07:SfU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Migration och asylpolitik
Motion 2006/07:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. s Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behoven av tillräckliga resurser för att inom berörda myndigheter kunna hantera beräknad ökning av asylsökande. Riksdagen- Inlämnad
- 2007-04-10
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2006/07:SfU8
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år
Motion 2006/07:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. s Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Systemskifte på svensk arbetsmarknad 2 Ökad långtidsarbetslöshet bland ungdomar 4 Aktiva insatser- Inlämnad
- 2007-03-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Vissa regler om ränta i samband med återkrav
Motion 2006/07:Sf6 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf6 av Tomas Eneroth m.fl. s Vissa regler om ränta i samband med återkrav Sammanfattning Regeringen föreslår i propositionen att Försäkringskassan ska få ta ut ränta på återkrav av felaktigt utbetalda socialförsäkringsförmåner. Förslaget betyder att enskilda som är skyldiga att återbetala- Inlämnad
- 2007-03-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En arbetslöshetsförsäkring för arbete
Motion 2006/07:A17 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A17 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s En arbetslöshetsförsäkring för arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete. Motivering Regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete innebär- Inlämnad
- 2006-12-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd
Motion 2006/07:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. s Avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Sammanfattning 2 Bakgrund till inrättandet av försäkringsdelegationer 2 Försäkringsdelegationernas roll för samverkan- Inlämnad
- 2006-11-22
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Lagen om offentlig upphandling
Motion 2006/07:Fi263 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi263 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s Lagen om offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om offentlig upphandling. Motivering När staten gör offentliga upphandlingar tas oftast inte hänsyn till- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:FiU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den ekonomiska politiken
Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s Den ekonomiska politiken 1 Alla ska med inte bara några För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell konkurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har helt enkelt inte råd med att någon lämnas efter. Klyftor- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 104
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU3 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SfU1 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU11 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU6 2006/07:UbU7 2006/07:UbU8 2007/08:JuU1 2007/08:SoU5 2008/09:JuU4
- Riksdagsbeslut
- (104 yrkanden): 103 avslag, 1 bifall,