Pyry Niemi (SocDem)
Tidigare riksdagsledamot
- Constituency
- Uppsala County
- Birth year
- 1965
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2018-10-2 – 2020-10-23
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2020-11-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2020-3-26 – 2020-9-13
- Deputy member
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputy member
- 2019-5-9 – 2019-6-12
- Deputy member
- 2018-11-15 – 2018-12-5
- Deputy member
- 2018-5-15 – 2018-6-14
- Deputy member
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputy member
- 2017-5-2 – 2017-6-14
- Member
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputy member
- 2016-4-12 – 2016-5-25
- Deputy member
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputy member
- 2015-4-14 – 2015-6-16
- Deputy member
- 2014-11-20 – 2014-12-17
Committee on European Union Affairs
- Chair
- 2020-11-23 – 2022-9-26
- Chair
- 2020-10-30 – 2020-11-22
- Member
- 2015-10-21 – 2020-10-29
- Deputy member
- 2015-3-26 – 2015-10-21
- Member
- 2010-10-12 – 2014-10-7
- Member
- 2020-2-11 – 2022-9-26
- Chair
- 2018-12-4 – 2022-9-26
- Member
- 2018-10-24 – 2018-12-4
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Member
- 2014-10-7 – 2021-9-13
The Bank of Sweden Tercentenary Foundation
- Personally appointed substitute
- 2020-11-1 – 2022-9-26
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-14, EU-nämnden 10-14 och 15- och utrikesutskottet 14-. Suppleant försvarsutskottet 10-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 19, miljö- och jordbruksutskottet 14-18, EU-nämnden 15 och kulturutskottet 19-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 14-. Ordförande riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen 18-.
Föräldrar
Svetsaren Teuvo Niemi och civilingenjören Raili Lauri Niemi.
Utbildning
Samhällsvetenskaplig linje, Hammargymnasiet, Sandviken 81-82. Fil. kand. samhällsplanerarlinjen och fil. mag. kulturgeograf, Stockholms universitet 86-90 och 02-04.
Anställningar
Lärare, Solna och Sundbyberg 89-95. Säljare/försäljningschef, Lugna Favoriter och Radio Bandit 86-99. Vd/bolagschef, Hogia Business solutions 99-00. Direktör, Pro Active International 00-01. Affärsområdeschef, Observer 01-02. Konsult 02-03. Försäljningsansvarig/telesales, Thomson Fakta 03-04. Konsult m.m., Trenide AB 04-08. Vik. landstingsråd, Uppsala läns landsting 07-08. Vik. pol. sekr. Uppsala läns landsting 08-09. Organisationsombudsman, PRO 09-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Nämndeman, Solna tingsrätt 91-94. Ledamot, Gentekniknämnden 11-, ersättare 10-11.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna kommun 94-98, suppleant 91-94. Kommunfullmäktig, Håbo kommun 02-. Ledamot, kommunstyrelsen, Solna kommun 94-98. Ledamot, kommunstyrelsen, Håbo kommun 02-10. Suppleant, kulturnämnden, Solna kommun 89-91. Ledamot, byggnadsnämnden, Solna kommun 91-94. Vice ordförande, miljönämnden och miljödelegationen, Solna kommun 94-96. Ordförande, tekniska nämnden, Solna kommun 96-98. Ordförande, tillståndsnämnden, Håbo kommun 99-06, demokratiberedningen 04-06 och bildningsutskottet 05-06. Ledamot, landstingsfullmäktige, Uppsala län 02-12. Ledamot, hälso- och sjukvårdsstyrelsen Uppsala läns landsting 03-06, landstingsstyrelsen 06-13 och ägarberedningen 07-10. Ledamot, näringslivskommittén, Håbo kommun 04-06. Ordförande, länsdelsberedningen, Enköpings och Håbo kommun 03-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Socialdemokraterna Bergshamra 91-94. Ersättare, ledamot Solna AK-styrelse 92-98. Ordförande, Socialdemokraterna Råsunda 94-98. Ersättare, ledamot Håbo AK-styrelse 99-04 och ordförande 04-13. Ersättare, Socialdemokraternas partidistriktsstyrelse Uppsala län 03-04, ledamot 06-11 och vice ordförande/ledamot 11-.
Bostadsort
Bålsta
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Vägledning för att säkerställa idrottens roll i bostadsområden
Motion 2021/22:3730 av Anna Wallentheim m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3730 av Anna Wallentheim m.fl. S Vägledning för att säkerställa idrottens roll i bostadsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Boverket i uppdrag att ta fram en vägledning till kommunerna som säkerställer att idrottsanläggningar- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för en tobaksfri skola
Motion 2021/22:3853 av Sanne Lennström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3853 av Sanne Lennström m.fl. S Åtgärder för en tobaksfri skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för vidare åtgärder med målet om en tobaksfri skola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En nollvision för mäns våld mot kvinnor
Motion 2021/22:1811 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1811 av Olle Thorell m.fl. S En nollvision för mäns våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en nollvision för mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Motivering I en- Inlämnad
- 2021-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökat samarbete och delat ansvar för bekämpning av översvämningsmygg
Motion 2021/22:1761 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1761 av Patrik Lundqvist m.fl. S Ökat samarbete och delat ansvar för bekämpning av översvämningsmygg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ett långsiktigt samarbete mellan olika aktörer för att ta fram en gemensam strategi- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högre växel i minoritetspolitiken, dags att utreda sanktioner
Motion 2021/22:1757 av Pyry Niemi och Emilia Töyrä (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:1757 av Pyry Niemi och Emilia Töyrä båda S Högre växel i minoritetspolitiken, dags att utreda sanktioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att införa olika former av sanktioner mot kommuner och regioner- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:KU32
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och uppföljning
Motion 2020/21:2104 av Pyry Niemi och Inga-Lill Sjöblom (båda S)
Motion till riksdagen 2020/21:2104 av Pyry Niemi och Inga-Lill Sjöblom båda S Högre växel i minoritetspolitiken stärkt samordning och uppföljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp och säkerställa att kommuner och regioner följer den nya minoritetslagstiftningen- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:KU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Försäkringsgivares hantering av personskadeståndsanspråk
Motion 2020/21:2103 av Pyry Niemi och Inga-Lill Sjöblom (båda S)
Motion till riksdagen 2020/21:2103 av Pyry Niemi och Inga-Lill Sjöblom båda S Försäkringsgivares hantering av personskadeståndsanspråk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en ny paragraf i 5 kap. skadeståndslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inför återigen idrott som begrepp i PBL (plan- och bygglagen)
Motion 2020/21:2102 av Pyry Niemi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2102 av Pyry Niemi m.fl. S Inför återigen idrott som begrepp i PBL plan- och bygglagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återigen införa begreppet idrott i PBL plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättra förarutbildningen för mopedbil
Motion 2020/21:2189 av Pyry Niemi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2189 av Pyry Niemi m.fl. S Förbättra förarutbildningen för mopedbil Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förarutbildningen för mopedbil och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt statistik från Transportstyrelsen- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Långsiktigt och gemensamt ansvar för bekämpningen av översvämningsmyggor
Motion 2020/21:2528 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2528 av Patrik Lundqvist m.fl. S Långsiktigt och gemensamt ansvar för bekämpningen av översvämningsmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ett långsiktigt samarbete mellan olika aktörer för att ta fram en gemensam- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ambulanssjukvård
Motion 2020/21:1647 av Eva Lindh m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1647 av Eva Lindh m.fl. S Ambulanssjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av författningarna som berör gränsöverskridande ambulans- och sjuktransporter i Norden och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lagen om valfrihetssystem
Motion 2020/21:1642 av Eva Lindh m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1642 av Eva Lindh m.fl. S Lagen om valfrihetssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa och reglera etableringsrätten och avskaffa lagen om valfrihetssystem inom de områden där missbruket är som störst och tillkännager detta- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:FiU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Motverka rasism i skolan
Motion 2020/21:1632 av Sanne Lennström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1632 av Sanne Lennström m.fl. S Motverka rasism i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att återkomma med förslag som effektivt motverkar rasism inom skolans verksamhet och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En nollvision för mäns våld mot kvinnor
Motion 2020/21:1460 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1460 av Olle Thorell m.fl. S En nollvision för mäns våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en nollvision för mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mäns- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:AU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avställda bilar
Motion 2020/21:1784 av Lars Mejern Larsson och Pyry Niemi (båda S)
Motion till riksdagen 2020/21:1784 av Lars Mejern Larsson och Pyry Niemi båda S Avställda bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av lagstöd och sanktioner mot användandet av avställda fordon och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rättssäkerhet och bättre kunskap kring trafikskador
Motion 2020/21:1848 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1848 av Johanna Haraldsson m.fl. S Rättssäkerhet och bättre kunskap kring trafikskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om initiativ för en mer rättssäker trafikförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:CU10 2020/21:FiU22 2020/21:SoU17
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
E-recept i hela Norden
Motion 2019/20:3281 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3281 av Lars Mejern Larsson m.fl. S E-recept i hela Norden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nordiska medborgare ska kunna hämta ut e-recept i hela Norden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det ska vara enkelt att resa,- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Obligatoriskt informationssamtal eller medling vid vårdnadstvister
Motion 2019/20:3275 av Pyry Niemi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3275 av Pyry Niemi m.fl. S Obligatoriskt informationssamtal eller medling vid vårdnadstvister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga obligatoriskt informationssamtal till stöd för föräldrar och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:CU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nordiskt register inom hälso- och sjukvården
Motion 2019/20:2327 av Eva Lindh m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2327 av Eva Lindh m.fl. S Nordiskt register inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett införande av ett nordiskt register över alla som har legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården, och detta- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ungdomsmottagningar
Motion 2019/20:2326 av Eva Lindh m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2326 av Eva Lindh m.fl. S Ungdomsmottagningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram riktlinjer och stöd för landets landsting och regioner för att säkerställa att alla ungdomar i Sveriges kommuner får tillgång till en mobil eller- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SoU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag