Julia Kronlid (SweDem)
Andre vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Party
- The Sweden Democrats
- Constituency
- Stockholm County, seat 2
- Title
- Socialpedagog.
- Birth year
- 1980
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telephone
- 08-786 65 05
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Member of Parliament
Second Deputy Speaker
Committee on Social Insurance
Deputy member
The War Delegation
Second Deputy Chair
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2017-5-15 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-3-21 – 2017-5-14
- Ordinary member
- 2017-3-19 – 2017-3-20
- Off duty
- 2016-6-14 – 2017-3-18
- Ordinary member
- 2013-9-25 – 2016-6-13
- Off duty
- 2013-3-11 – 2013-9-24
- Ordinary member
- 2011-4-18 – 2013-3-10
- Off duty
- 2010-10-12 – 2011-4-17
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2010-10-11
Member of Parliament
- Second Deputy Speaker
- 2022-9-26 – 2026-9-21
The Sweden Democrats
- Second Deputy Group Leader
- 2022-1-1 – 2022-9-26
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2018-10-9 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2018-4-10 – 2018-9-24
- Member
- 2014-10-7 – 2016-9-27
- Member
- 2011-4-21 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-11-25
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2017-11-14 – 2018-9-24
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-20 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-20 – 2022-9-26
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-20 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-20 – 2022-9-26
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2016-4-12 – 2016-5-25
- Deputy member
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Member
- 2014-4-15 – 2014-6-12
- Deputy member
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputy member
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputy member
- 2011-11-24 – 2011-12-14
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
- Deputy member
- 2018-10-9 – 2019-6-10
- Deputy member
- 2014-10-14 – 2018-10-2
The War Delegation
- Second Deputy Chair
- 2022-12-8 –
- Member
- 2022-10-11 – 2022-12-8
- Member
- 2014-10-14 – 2022-10-9
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2021-12-2
The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
- Member
- 2014-11-1 – 2016-4-5
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2018-10-2 – 2022-10-2
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. 2:e vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 10 och 11–16 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13, 14 och 16, EU-nämnden 14–19, socialförsäkringsutskottet 17–18 och 22– samt utrikesutskottet 18–20. Ledamot krigsdelegationen 14– och 2:e vice ordförande 22–. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–16 och Utrikesnämnden 14–21. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–22. 2:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 22.
Föräldrar
Verktygsmakaren Leif Dolk och sömmerskan Elisabet Dolk, f. Leidefors.
Utbildning
Omvårdnadsprogrammet, Njudungs gymnasieskola i Vetlanda 96–99. Sociala omsorgsprogrammet, inriktning socialpedagogiskt behandlingsarbete, Örebro universitet 05–09.
Anställningar
Undersköterska (deltid), Mogärde servicehus, Vetlanda 97–99. Undersköterska (deltid), Karolinska sjukhuset, Stockholm 99–00. Elevassistent, Stefanskolan, Stockholm 00–02. Vårdare gruppbostad, Botkyrka kommun 02–03. Biståndsarbetare, SIL–Summer Institute of Linguistics, Papua Nya Guinea 04–05. Skötare, Allmänpsykiatrin, Örebro läns landsting 07–08. Behandlingsassistent, Runnagården Örebro, Statens institutionsstyrelse 08. Behandlingsassistent, Skäbo HVB-hem Staffansbo vård AB 09. Behandlingsassistent, Avd. 3 Allmänspsykiatrin, Örebro läns landsting 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 10–11. Kommunfullmäktig (ersättare), Täby 18–20. Ledamot, skolnämnden Nordost 10–11 och gymnasienämnden 10–11. Landstingsfullmäktig (ersättare), Örebro län 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 15–19. Andre vice ordförande, Sverigedemokraterna 19. Ersättare, Strängnäs stiftsfullmäktige 09–. Ledamot, kyrkofullmäktige, Glanshammar 09–13. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 13–21. Ersättare kyrkostyrelsen 17–19. Ordförande, insamlingsstiftelsen Hepatica 14–.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Europarådet
Betänkande 2014/15:UU14
Regeringen har i en skrivelse redogjort för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under andra halvåret 2013 och helåret 2014. Dessutom har Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling lämnat en redogörelse till riksdagen.
Utrikesutskottet betonar vikten av att Sverige arbetar för att Europarådet ska inrikta sin verksamhet på kärnuppgifterna mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och det demokratiska samhällsstyret. Det är positivt att fokus på dessa områden förstärkts, men samtidigt återstår mycket arbete.
Utrikesutskottet välkomnar också de insatser ministerkommittén och den parlamentariska församlingen har gjort med anledning av Rysslands olagliga ryska annektering av Krim och Sevastopol samt militära aggression i östra Ukraina. Ministerkommittén har bland annat fattat sex beslut där den uppmanar Ryssland att uppfylla sina internationella åtaganden, och Europarådets parlamentariska församling har spelat en viktig roll i rådets dialog med Ryssland.
Riksdagen lade skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 14, 77 minuter
- Justering
- 2015-05-19
- Bordläggning
- 2015-06-02
- Debatt
- 2015-06-03
- Beslut
- 2015-06-03
Verksamheten i Europeiska unionen under 2014
Betänkande 2014/15:UU10
Riksdagen har granskat regeringens skrivelse om EU:s verksamhet under 2014. Skrivelsen täcker hela EU:s verksamhet och är tillbakablickande. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Riksdagen sa samtidigt nej till en motion som lämnats med anledning av skrivelsen samt motioner från allmänna motionstiden 2014 om samarbetet inom EU. Motionerna handlade om Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen, utvidgningsprocessen, EU:s förbindelser med omvärlden, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskeripolitik, miljö-, närings-, infrastruktur- och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott.
- Behandlade dokument
- 14
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 20
- Anföranden och repliker
- 42, 155 minuter
- Justering
- 2015-05-19
- Bordläggning
- 2015-05-27
- Debatt
- 2015-05-28
- Beslut
- 2015-06-03
FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Betänkande 2014/15:UU15
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om Förenta nationerna (FN) och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Motionerna handlar bland annat om mänskliga rättigheter och FN:s säkerhetsråds ansvar för internationell fred och säkerhet. Utrikesutskottet, som förberett riksdagens beslut hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.
Sverige kandiderar till en plats i säkerhetsrådet för perioden 2017-2018. Utskottet stöder Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Utrikesutskottet anser vidare bland annat att de mänskliga rättigheterna även i fortsättningen ska vara en central och integrerad del av Sveriges utrikespolitik.
- Behandlade dokument
- 20
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 30, 103 minuter
- Justering
- 2015-05-05
- Bordläggning
- 2015-05-19
- Debatt
- 2015-05-20
- Beslut
- 2015-05-20
med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Nyheter och viktiga satsningar Sverigedemokraterna- Inlämnad
- 2015-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Motion 2014/15:3073 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3073 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i sina kommande budgetförslag- Inlämnad
- 2015-04-24
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2014/15:92 Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer
Motion 2014/15:3069 av Julia Kronlid och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3069 av Julia Kronlid och Björn Söder SD med anledning av skr. 2014/15:92 Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om indikativ redovisning av kärnstöd- Inlämnad
- 2015-04-22
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2014/15:66 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2013 och helåret 2014
Motion 2014/15:3062 av Julia Kronlid och Johan Nissinen (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3062 av Julia Kronlid och Johan Nissinen SD med anledning av skr. 2014/15:66 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2013 och helåret 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2015-04-01
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU14
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2014/15:68 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Motion 2014/15:3061 av Björn Söder och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3061 av Björn Söder och Julia Kronlid SD med anledning av prop. 2014/15:68 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i sina kommande budgetförslag- Inlämnad
- 2015-04-01
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2014/15:90 Nordiskt samarbete 2014
Motion 2014/15:3060 av Aron Emilsson och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3060 av Aron Emilsson och Julia Kronlid SD med anledning av skr. 2014/15:90 Nordiskt samarbete 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska samarbetet verka för ett fördjupat samarbete- Inlämnad
- 2015-04-01
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU9
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
med anledning av skr. 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014
Motion 2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder SD med anledning av skr. 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen, del 1, om att regeringen ska verka för en omförhandling så att- Inlämnad
- 2015-03-27
- Förslag
- 67
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU10
- Riksdagsbeslut
- (67 yrkanden): 67 avslag
Motionen utgår
Motion 2014/15:3038
Motion till riksdagen 2014/15:3038 Motionen utgår.- Inlämnad
- 2015-03-06
- Förslag
- 4
Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd
Motion 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. SD Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka satsningarna på humanitärt bistånd. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2014-11-25
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU2
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 19 avslag
Budgetpropositionen för 2015
Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. SD Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan- Inlämnad
- 2014-11-11
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Situationen för kristna i världen
Motion 2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. SD Situationen för kristna i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör visa sitt tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och verka för att FN och EU ställer tydliga- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12 2015/16:UU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Fredsprocessen i Mellanöstern
Motion 2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. SD Fredsprocessen i Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU2 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Västsahara
Motion 2014/15:2743 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2743 av Julia Kronlid m.fl. SD Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra beslutet om att erkänna Västsahara med anledning av riksdagens betänkande 2012/13:UU8. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
En ansvarsfull invandringspolitik
Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Ansvarsfull invandringspolitik Prioriteringar avseende flyktinghjälp Tydliga och efterlevda regelverk Välfungerande mottagande Normer- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 33
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU11 2014/15:SfU12 2014/15:SfU4 2014/15:UU2 2015/16:KU15
- Riksdagsbeslut
- (33 yrkanden): 33 avslag
Könsselektiva och andra utsorterande aborter
Motion 2014/15:2846 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2846 av Paula Bieler m.fl. SD Könsselektiva och andra utsorterande aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att motverka att abort används som en metod för att välja egenskaper hos barn. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag