Ingela Nylund Watz (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Stockholm County, seat 28
- Title
- Ombudsman.
- Birth year
- 1962
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Finance
Member
Committee on the Constitution
Deputy member
Nominations Committee
Member
The Riksdag Appeals Board
Deputy member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2026-9-21
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2014-11-25
Committee on Finance
- Member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-11-25 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2014-11-25
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2010-11-9
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2017-9-19 – 2018-9-24
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
The Bank of Sweden Tercentenary Foundation
- Member
- 2018-11-1 – 2022-10-31
- Member
- 2014-11-1 – 2018-10-31
Nominations Committee
- Member
- 2022-9-26 –
- Deputy member
- 2018-9-24 – 2022-9-26
The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
- Deputy member
- 2010-11-1 – 2011-4-28
The Riksdag Appeals Board
- Deputy member
- 2022-10-11 –
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot finansutskottet 14– och trafikutskottet 14. Suppleant utrikesutskottet 10, näringsutskottet 10–14, finansutskottet 14, utbildningsutskottet 17–18 och konstitutionsutskottet 18–. Ledamot riksdagens valberedning 22– och suppleant 18–22. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 14–22. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–11 och riksdagens överklagandenämnd 22–.
Föräldrar
Metallarbetaren Börje Nylund och sjukvårdsbiträdet Solveig Nylund, f. Niva.
Utbildning
Gymnasieskola, Jönköping, slutår 81.
Anställningar
Ombudsman, SSU Jönköping 81–83. Ombudsman, SSU-förbundet, Stockholm 83–86. Politisk sekreterare, Södertälje kommun 86–88. Tjänsteman, vd-staben, AB Telgebostäder, Södertälje 89–90. Politiskt sakkunnig, Justitiedepartementet 90–91. Ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 93–94. 1:e ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 94–98. Heltidsarvoderad förtroendevald, Stockholms läns landsting 99–02. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 99–02. Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting 02–06. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 06–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Länsstyrelsen i Stockholms län 00–07. Ledamot, länsstyrelsens styrgrupp för Operation Kvinnofrid 03–07. Ledamot, styrelsen för Södertörns högskola 03–07. Ersättare, Rikssjukvårdsnämnden 06–10. Ledamot, Riksbankskommittén 16–19.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Södertälje 91–96, 98–02 och 10–, 1:e vice ordförande 91–94, ledamot, valberedningen 91–94. Ledamot, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Södertälje 89–91. Suppleant, styrelsen för Stiftelsen Telgebostäder, Södertälje 87–88. Landstingsfullmäktig, Stockholms län 94–10, valberedningen 95–98, 2:e vice ordförande, kulturnämnden 99–00. 2:e vice ordförande, landstingsstyrelsen, Stockholms län 99–02 och 06–10, ordförande 02–06. Ordförande, landstingsrådsberedningen 02–06. 2:e vice ordförande, regionplane- och trafiknämnden, Stockholms län 99–00, ledamot 00–02. Vice ordförande, Stockholms läns landstings Internfinans AB 99–02 och 06–10, ordförande 02–06. Vice ordförande, Skärgårdsstiftelsen, Stockholms län 00–02. Vice ordförande, Stiftelsen Clara, Stockholms län 01–02 och 06–10, ordförande 02–06. 2:e vice ordförande, Landstingshuset i Stockholm AB 06–10. Ledamot, styrelsen Telge AB 10–. Ordförande, Telge Bostäder AB 09–18. Ordförande, Telge Tillväxt AB 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 94–99. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 99–03. Vice ordförande, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 00–10. Ledamot, partistyrelsen, Socialdemokraterna 01–09. Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 03–06. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 06–10. Vice ordförande, Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets gemensamma demokrati- och självstyrelseberedning 99–03. Ersättare, Landstingsförbundets styrelse 00–03. Ledamot, Landstingsförbundets styrelse 03–07. Ordförande, Landstingsförbundets ekonomiberedning 03–07. Ersättare, styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 07–11. Ledamot, styrelsen för Stiftelsen Vintersol 07–10. Ledamot, Inmovintersol, Teneriffa S.L 07–10.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
med anledning av prop. 2011/12:98 Timmätning för aktiva elkonsumenter
Motion 2011/12:N7 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N7 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:98 Timmätning för aktiva elkonsumenter S2012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen 1997:857 med den ändringen att ikraftträdandet ska ske den 1 januari 2014. Motivering- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2011/12:92 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande
Motion 2011/12:N6 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N6 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:92 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande S4011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:92 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande och begär att regeringen återkommer- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utvärdering av upphandlingsreglerna
Motion 2011/12:Fi284 av Lars Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi284 av Lars Johansson m.fl. S Utvärdering av upphandlingsreglerna S33071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska upphandlingslagstiftningen snarast bör utvärderas med syfte att undanröja de hinder som- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU32
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Motion 2011/12:N349 av Lars Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N349 av Lars Johansson m.fl. S Utgiftsområde 19 Regional tillväxt S4008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Anslagsförändring- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ugiftsområde 24 Näringsliv
Motion 2011/12:N348 av Lars Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N348 av Lars Johansson m.fl. S Ugiftsområde 24 Näringsliv S4010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Anslagsförändring- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 21 Energi
Motion 2011/12:N347 av Lars Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N347 av Lars Johansson m.fl. S Utgiftsområde 21 Energi S4009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Anslagsförändring tkr Nytt- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Handels- och investeringsfrämjande
Motion 2011/12:N346 av Lars Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N346 av Lars Johansson m.fl. S Handels- och investeringsfrämjande S4007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk handelspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU13
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Statliga företag
Motion 2011/12:N345 av Lars Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N345 av Lars Johansson m.fl. S Statliga företag S4006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen för företag med statligt ägande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU5
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Näringsliv
Motion 2011/12:N344 av Lars Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N344 av Lars Johansson m.fl. S Näringsliv S4005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk näringspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU1 2011/12:NU10 2011/12:NU13 2011/12:NU2 2011/12:SkU14
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Energi
Motion 2011/12:N343 av Lars Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N343 av Lars Johansson m.fl. S Energi S4004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk energipolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av ett- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU10 2011/12:NU22 2011/12:NU3 2011/12:NU4 2011/12:NU5
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Solidariskt flyktingmottagande
Motion 2011/12:Sf323 av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf323 av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz S Solidariskt flyktingmottagande S21141 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att alla kommuner tar ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regional tillväxt
Motion 2011/12:N342 av Lars Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N342 av Lars Johansson m.fl. S Regional tillväxt S4003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU3 2011/12:NU2 2011/12:NU22 2012/13:NU15
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
med anledning av prop. 2010/11:153 Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem
Motion 2011/12:N1 av Lars Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N1 av Lars Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:153 Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem S4001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till- Inlämnad
- 2011-09-29
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat – enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad
Motion 2011/12:N4 av Lars Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N4 av Lars Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad S4002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat enklare regler och en gemensam- Inlämnad
- 2011-09-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Ge Södertörns högskola universitetsstatus
Motion 2011/12:Ub385 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub385 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Ge Södertörns högskola universitetsstatus S19111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Södertörns högskola status som universitet. Motivering Södertörns högskola inrättades- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Asylsökandes boende
Motion 2011/12:Sf206 av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf206 av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz S Asylsökandes boende S21040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om asylsökandes boendesituation i väntan på uppehålls- och arbetstillstånd. Motivering Många asylsökande- Inlämnad
- 2011-09-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Snabbare klimatomställning i miljonprogrammets bostäder
Motion 2011/12:C207 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C207 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo S Snabbare klimatomställning i miljonprogrammets bostäder S33045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till en snabb klimatanpassning av miljonprogrammens- Inlämnad
- 2011-09-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tv för minoriteter
Motion 2011/12:Kr205 av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr205 av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz S Tv för minoriteter S2089 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tv-program på minoritetsspråk. Motivering I storstädernas mer invandrartäta områden kan man se hur parabolerna- Inlämnad
- 2011-09-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag