Hillevi Larsson (SocDem)
Tidigare riksdagsledamot
- Constituency
- City of Malmö
- Title
- Political Adviser
- Birth year
- 1974
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Off duty
- 2021-10-20 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 2012-1-1 – 2021-10-20
- Off duty
- 2011-11-1 – 2011-12-31
- Ordinary member
- 2011-7-1 – 2011-10-31
- Off duty
- 2010-12-1 – 2011-6-30
- Ordinary member
- 2009-10-17 – 2010-11-30
- Off duty
- 2009-9-14 – 2009-10-16
- Ordinary member
- 2009-1-2 – 2009-9-13
- Off duty
- 2008-6-9 – 2009-1-1
- Ordinary member
- 2004-11-1 – 2008-6-8
Member of Parliament
- Alternate member
- 2002-9-30 – 2004-10-31
- Ersättare
- 1998-11-23 – 2002-9-30
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2017-7-1 – 2018-9-24
- Deputy Chair
- 2017-3-2 – 2017-6-30
- Member
- 2016-1-1 – 2017-3-2
- Deputy Chair
- 2015-9-18 – 2015-12-31
- Member
- 2014-10-7 – 2015-9-18
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Taxation
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1998-12-18 – 2002-9-30
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2018-3-13 – 2018-5-24
Committee on Civil Law
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2009-1-14
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-10
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98- (statsrådsersättare 981123-041031). Ledamot lagutskottet 02-06, civilutskottet 06-15, 16-18 och vice ordförande 15-17 samt sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ledamot EU-nämnden 02-06. Suppleant kulturutskottet 98-02, justitieutskottet 06-10, skatteutskottet 10-18 och civilutskottet 18-. Suppleant EU-nämnden 06-09.
Föräldrar
Yrkesinspektören Gunnar Larsson och bibliotekarien Birgitta Strandsjö.
Utbildning
Gymnasieskola, musikinriktning 91-92. Statsvetenskaplig-humanistisk linje, komvux 93-94. Journalistlinjen, Skurups folkhögskola 98.
Anställningar
EU-informatör/debattör 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 96-98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Ungdomsstyrelsen 00-02. Ledamot, EU 2004-kommittén 02-06. Ordförande, Expertgruppen för miljöstudier 06-07. Styrelseledamot, Teracom 06-07. Ledamot, parlamentarisk referensgrupp till 2014 års vårdnadsutredning 15-.
Kommunala uppdrag
Ledamot, biblioteksnämnden, Malmö 94-95. Stadsdelsfullmäktig, Västra innerstaden 95-98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Republikanska föreningen 05-08, valberedningen 08-10. Ordförande, S-kvinnor Malmö 08-19. Ordförande, Global (s) internationella förening 05-07, suppleant 07-11. Suppleant, Malmö arbetarekommuns styrelse (Socialdemokraterna i Malmö). Suppleant, Broderskaps styrelse Malmö 09-11. Suppleant, S-kvinnors förbundsstyrelse 07-09, ledamot 09-19. Tidigare ledamot, EU-utskottet och internationella utskottet, Socialdemokraterna i Skåne. Tidigare suppleant Västra innerstadens S-förening. Suppleant, ESP (Europeiska Socialdemokraters Parti) Skåne 10-. Ledamot, Radio A stödförening Malmö 09-11. Adjungerad, Fosie socialdemokratiska förening 06-. Ledamot, riksdagens hbt-grupp 98-06, suppleant 06-. Sammankallande, RRS (Riksdagens Republikanska Sällskap) 05-. Sammankallande, Riksdagens nätverk för Västsahara 98-11. Valberedningen, Avantgarde Skåne 08-. Revisor, S-kvinnoklubben KARL Malmö 08-. Revisorsersättare, Västra innerstadens S-förening 09-. Revisorsersättare, Unga sossars-förening 10-. Adjungerad, Skånes S-kvinnor 11- och vice ordförande S-kvinnor 11-.
Litteratur
Riskera allt för en dröm (04), För Sverige - Nuförtiden. En antologi om Carl XVI Gustaf (06, tillsammans med andra), Eureka! vägar ut ur krisen (06, tillsammans med andra) och Oböjligt: kvinnor om reumatism (06, tillsammans med andra).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Definition av utanförskapet
Interpellation 2008/09:406 av Larsson, Hillevi (s)
den 12 mars Interpellation 2008/09:406 Definition av utanförskapet av Hillevi Larsson s till finansminister Anders Borg m I Riksrevisionens granskningsrapport Utanförskap och sysselsättningspolitik RiR 2008:26 konstateras att begreppet utanförskap saknar en tydlig definition. Vi som deltagit i den politiska debatten- Inlämnad
- 2009-03-12
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Den dolda kvinnosjukdomen endometrios
Interpellation 2008/09:441 av Larsson, Hillevi (s)
den 1 april Interpellation 2008/09:441 Den dolda kvinnosjukdomen endometrios av Hillevi Larsson s till statsrådet Maria Larsson kd Ungefär var tionde kvinna i fertil ålder har sjukdomen endometrios livmoderslemhinna på fel platsMånga vet inte om det utan lider i tysthet utan att få någon diagnos. Sjukdomen yttrar- Inlämnad
- 2009-04-01
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Anmälan till EU-kommissionen om otillåtet statsstöd till kommunägda bostadsföretag
Interpellation 2008/09:442 av Larsson, Hillevi (s)
den 2 april Interpellation 2008/09:442 Anmälan till EU-kommissionen om otillåtet statsstöd till kommunägda bostadsföretag av Hillevi Larsson s till statsrådet Mats Odell kd Fastighetsägarna Sverige anmälde 2005 genom sin europeiska organisation landets kommuner för att lämna otillåtet stöd till sina bostadsföretag.- Inlämnad
- 2009-04-02
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor
Betänkande 2008/09:CU19
En persons kön ska från den 1 maj inte längre ha betydelse för möjligheten att gifta sig. Lagen om registrerat partnerskap upphävs. Redan registrerade partner ska kunna fortsätta att vara det om de vill. De som i stället önskar vara gifta ska kunna omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap genom en enkel anmälan eller genom en vigsel. Det ska även i fortsättningen vara möjligt att förordna en borgerlig vigselförrättare för ett enstaka tillfälle. Lagfarna domare i tingsrätt ska inte längre vara vigselförrättare.- Behandlade dokument
- 20
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 94, 363 minuter
- Justering
- 2009-03-19
- Debatt
- 2009-04-01
- Beslut
- 2009-04-01
Israels handelsavtal med EU
Interpellation 2008/09:346 av Larsson, Hillevi (s)
den 19 februari Interpellation 2008/09:346 Israels handelsavtal med EU av Hillevi Larsson s till statsrådet Ewa Björling m EU är Israels viktigaste exportmarknad. Handeln mellan Israel och EU uppgick bara under förra året till över 26 miljarder euro. Israel har ett mycket förmånligt handelsavtal med EU, som bland- Inlämnad
- 2009-02-19
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
med anledning av prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar
Motion 2008/09:Ub19 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub19 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar s3059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa barnomsorgspeng enligt vad som anförs i motionen. Motivering I proposition- Inlämnad
- 2009-02-24
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barn och föräldrar
Betänkande 2008/09:CU10
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om i första hand rättsförhållandet mellan barn och föräldrar. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om vårdnad, umgänge, god man för ensamkommande flyktingbarn, barns skuldsättning, åldersgränsen för ingående av äktenskap, faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning och adoption.- Behandlade dokument
- 25
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 20, 89 minuter
- Justering
- 2009-01-27
- Debatt
- 2009-02-11
- Beslut
- 2009-02-11
Israels handelsavtal med EU
Interpellation 2008/09:285 av Larsson, Hillevi (s)
den 27 januari Interpellation 2008/09:285 Israels handelsavtal med EU av Hillevi Larsson s till statsrådet Ewa Björling m EU är Israels viktigaste exportmarknad. Handeln bara under förra året mellan Israel och EU uppgick till över 26 miljarder euro. Israel har ett mycket förmånligt handelsavtal med EU, som bland- Inlämnad
- 2009-01-27
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor
Motion 2008/09:C4 av Carina Moberg m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen 2008/09:C4 av Carina Moberg m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor s68098 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor. Motivering Liksom regeringen skriver i sin proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor är huvudfrågan- Inlämnad
- 2009-01-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:CU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården
Motion 2008/09:So9 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:So9 av Anne Ludvigsson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården s8150 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården. Motivering Den 9 december 2008 lämnade regeringen propositionen Vårdval i primärvården- Inlämnad
- 2009-01-16
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag