Hillevi Larsson (SocDem)
Tidigare riksdagsledamot
- Constituency
- City of Malmö
- Title
- Political Adviser
- Birth year
- 1974
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Off duty
- 2021-10-20 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 2012-1-1 – 2021-10-20
- Off duty
- 2011-11-1 – 2011-12-31
- Ordinary member
- 2011-7-1 – 2011-10-31
- Off duty
- 2010-12-1 – 2011-6-30
- Ordinary member
- 2009-10-17 – 2010-11-30
- Off duty
- 2009-9-14 – 2009-10-16
- Ordinary member
- 2009-1-2 – 2009-9-13
- Off duty
- 2008-6-9 – 2009-1-1
- Ordinary member
- 2004-11-1 – 2008-6-8
Member of Parliament
- Alternate member
- 2002-9-30 – 2004-10-31
- Ersättare
- 1998-11-23 – 2002-9-30
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2017-7-1 – 2018-9-24
- Deputy Chair
- 2017-3-2 – 2017-6-30
- Member
- 2016-1-1 – 2017-3-2
- Deputy Chair
- 2015-9-18 – 2015-12-31
- Member
- 2014-10-7 – 2015-9-18
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Taxation
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1998-12-18 – 2002-9-30
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2018-3-13 – 2018-5-24
Committee on Civil Law
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2009-1-14
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-10
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98- (statsrådsersättare 981123-041031). Ledamot lagutskottet 02-06, civilutskottet 06-15, 16-18 och vice ordförande 15-17 samt sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ledamot EU-nämnden 02-06. Suppleant kulturutskottet 98-02, justitieutskottet 06-10, skatteutskottet 10-18 och civilutskottet 18-. Suppleant EU-nämnden 06-09.
Föräldrar
Yrkesinspektören Gunnar Larsson och bibliotekarien Birgitta Strandsjö.
Utbildning
Gymnasieskola, musikinriktning 91-92. Statsvetenskaplig-humanistisk linje, komvux 93-94. Journalistlinjen, Skurups folkhögskola 98.
Anställningar
EU-informatör/debattör 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 96-98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Ungdomsstyrelsen 00-02. Ledamot, EU 2004-kommittén 02-06. Ordförande, Expertgruppen för miljöstudier 06-07. Styrelseledamot, Teracom 06-07. Ledamot, parlamentarisk referensgrupp till 2014 års vårdnadsutredning 15-.
Kommunala uppdrag
Ledamot, biblioteksnämnden, Malmö 94-95. Stadsdelsfullmäktig, Västra innerstaden 95-98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Republikanska föreningen 05-08, valberedningen 08-10. Ordförande, S-kvinnor Malmö 08-19. Ordförande, Global (s) internationella förening 05-07, suppleant 07-11. Suppleant, Malmö arbetarekommuns styrelse (Socialdemokraterna i Malmö). Suppleant, Broderskaps styrelse Malmö 09-11. Suppleant, S-kvinnors förbundsstyrelse 07-09, ledamot 09-19. Tidigare ledamot, EU-utskottet och internationella utskottet, Socialdemokraterna i Skåne. Tidigare suppleant Västra innerstadens S-förening. Suppleant, ESP (Europeiska Socialdemokraters Parti) Skåne 10-. Ledamot, Radio A stödförening Malmö 09-11. Adjungerad, Fosie socialdemokratiska förening 06-. Ledamot, riksdagens hbt-grupp 98-06, suppleant 06-. Sammankallande, RRS (Riksdagens Republikanska Sällskap) 05-. Sammankallande, Riksdagens nätverk för Västsahara 98-11. Valberedningen, Avantgarde Skåne 08-. Revisor, S-kvinnoklubben KARL Malmö 08-. Revisorsersättare, Västra innerstadens S-förening 09-. Revisorsersättare, Unga sossars-förening 10-. Adjungerad, Skånes S-kvinnor 11- och vice ordförande S-kvinnor 11-.
Litteratur
Riskera allt för en dröm (04), För Sverige - Nuförtiden. En antologi om Carl XVI Gustaf (06, tillsammans med andra), Eureka! vägar ut ur krisen (06, tillsammans med andra) och Oböjligt: kvinnor om reumatism (06, tillsammans med andra).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Lokal effektbrist och elprisområden
Motion 2020/21:2157 av Hillevi Larsson (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2157 av Hillevi Larsson S Lokal effektbrist och elprisområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lokal effektbrist och elprisområden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har en hög leveranssäkerhet och industrin har- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:NU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättra pensionssystemet
Motion 2020/21:2156 av Hillevi Larsson (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2156 av Hillevi Larsson S Förbättra pensionssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra pensionssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är rimligt att alla pensionärer ska få minst 70 av sin tidigare- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SfU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sanktioner mot arbetsgivare som inte fullgör sina skyldigheter
Motion 2020/21:2155 av Rikard Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2155 av Rikard Larsson m.fl. S Sanktioner mot arbetsgivare som inte fullgör sina skyldigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga sanktioner kopplat till arbetsgivarens skyldigheter att lämna ut arbetsgivarintyg och tillkännager- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Besöksnäringen i Skåne
Motion 2020/21:2148 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2148 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Besöksnäringen i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare stärka besöksnäringen i linje med det som är angivet i motionen och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:NU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Motverkan av stranderosionen vid Skånes kuster
Motion 2020/21:2147 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2147 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Motverkan av stranderosionen vid Skånes kuster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för fortsatt klimatpolitisk samverkan på statlig, lokal och regional nivå för att motverka stranderosionen- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öka kunskapen inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer
Motion 2020/21:2135 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2135 av Daniel Andersson m.fl. S Öka kunskapen inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rättsväsendets hbtq-plus-kompetens ska säkerställas och vara hög i hela landet- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2020/21:JuU27
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Internationell solidaritet – en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter
Motion 2020/21:2133 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2133 av Daniel Andersson m.fl. S Internationell solidaritet en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2020/21:AU10 2020/21:CU6 2020/21:UU2 2021/22:UU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
En skola för alla
Motion 2020/21:2132 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2132 av Daniel Andersson m.fl. S En skola för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att öka hbtq-plus-kompetensen i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Lex Sarah inom skolan
Motion 2020/21:2131 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2131 av Daniel Andersson m.fl. S Lex Sarah inom skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa lex Sarah inom skolan och om att tillsätta en utredning för att komma till rätta med missförhållanden som kränkande behandling,- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Möjlighet till fler än två vårdnadshavare
Motion 2020/21:2130 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2130 av Daniel Andersson m.fl. S Möjlighet till fler än två vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:CU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skapa permanent beredskapslager för material, vacciner och mediciner
Motion 2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. S Skapa permanent beredskapslager för material, vacciner och mediciner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att upprätta permanenta beredskapslager för att se till att avgörande sjukvårdsmaterial- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öresundsmetron
Motion 2020/21:2037 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2037 av Joakim Sandell m.fl. S Öresundsmetron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga Öresundsmetron och tillkännager detta för regeringen. Motivering När Fehmarn bält-tunneln- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öresundsbron
Motion 2020/21:2410 av Jamal El-Haj m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2410 av Jamal El-Haj m.fl. S Öresundsbron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa reducerade resekostnader på Öresundsbron som en nationell angelägenhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Varje barns rätt till kunskap om sina rättigheter
Motion 2020/21:2375 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2375 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Varje barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett kunskapslyft för att stärka barns kunskaper om sina egna rättigheter och tillkännager detta- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU24 2020/21:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Barns rätt till punktskrift
Motion 2020/21:1668 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1668 av Ida Karkiainen m.fl. S Barns rätt till punktskrift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skriva in rätten till undervisning i och på punktskrift i skollagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 1825- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbud mot införsel av kärnvapen
Motion 2020/21:1626 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1626 av Laila Naraghi m.fl. S Förbud mot införsel av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen,- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen
Motion 2020/21:1625 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1625 av Laila Naraghi m.fl. S Instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tänderna är en del av kroppen
Motion 2020/21:1567 av Hillevi Larsson (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1567 av Hillevi Larsson S Tänderna är en del av kroppen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tändernas betydelse för hälsan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns egentligen inget vägande skäl att inte behandla tandvård- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lagstadgat brukarinflytande inom missbruksvården
Motion 2020/21:1565 av Hillevi Larsson (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1565 av Hillevi Larsson S Lagstadgat brukarinflytande inom missbruksvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstadgat brukarinflytande inom missbruksvården och tillkännager detta för regeringen. Motivering Brukarinflytande definieras- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Demokratiskt vald statschef
Motion 2020/21:1918 av Hillevi Larsson och Emilia Töyrä (båda S)
Motion till riksdagen 2020/21:1918 av Hillevi Larsson och Emilia Töyrä båda S Demokratiskt vald statschef Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en demokratiskt vald statschef och tillkännager detta för regeringen. Motivering Visst känns det skönt att konstatera, när man- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:KU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag