Elisabeth Svantesson (Mod)
Finansminister
- Party
- The Moderate Party
- Constituency
- Örebro County, seat 234
- Title
- Ekon.lic.
- Birth year
- 1967
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Off duty
The Ministry of Finance
All assignments
Member of Parliament
- Off duty
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Ordinary member
- 2014-10-4 – 2022-10-18
- Off duty
- 2013-9-17 – 2014-10-3
- Ordinary member
- 2006-10-2 – 2013-9-16
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy Chair
- 2014-12-16 – 2017-10-10
- Member
- 2014-12-15 – 2014-12-16
- Chair
- 2012-6-19 – 2013-9-17
- Member
- 2012-6-19 – 2012-6-19
- Member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Finance
- Chair
- 2022-10-4 – 2022-10-18
- Member
- 2022-10-4 – 2022-10-4
- Deputy Chair
- 2019-2-28 – 2022-9-26
- Chair
- 2018-10-2 – 2019-2-28
- Member
- 2018-10-2 – 2018-10-2
- Deputy Chair
- 2017-10-12 – 2018-9-24
- Member
- 2017-10-10 – 2017-10-11
- Member
- 2010-10-12 – 2012-6-12
- Deputy member
- 2009-10-22 – 2010-10-4
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy Chair
- 2014-10-7 – 2014-12-15
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2019-2-14 – 2022-10-4
- Member
- 2010-10-12 – 2012-6-12
The Bank of Sweden Tercentenary Foundation
- Personally appointed substitute
- 2020-2-12 – 2020-10-31
- Member
- 2014-11-1 – 2018-10-31
- Deputy Chair
- 2012-11-1 – 2013-9-17
- Member
- 2012-11-1 – 2012-11-1
- Personally appointed substitute
- 2010-10-26 – 2012-10-31
Board of the National Audit Office
- Member
- 2009-11-2 – 2010-12-31
The Parliamentary Council of the National Audit Office
- Member
- 2011-1-1 – 2012-8-22
The War Delegation
- Member
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Member
- 2013-1-22 – 2022-10-9
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2021-2-4 – 2022-10-2
Advisory Council on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-10-2
- 2013-9-17 – 2014-10-3
The Ministry of Finance
- 2022-10-18 – 2026-9-21
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 06–10, ordförande 12–13, vice ordförande 14–17. Ledamot finansutskottet 10–12, vice ordförande 17–18 och 19–22 samt ordförande 18–19 och 22. Ledamot EU-nämnden 10–12 och vice ordförande socialförsäkringsutskottet 14. Suppleant näringsutskottet 06–10, finansutskottet 09–10 och EU-nämnden 19–22. Ledamot krigsdelegationen 13–22. Suppleant Utrikesnämnden 18–22. Ledamot Riksrevisionens styrelse 09–10 och Riksrevisionens parlamentariska råd 11–12. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 10–12, vice ordförande 12–13, ledamot 12 och 14–18. Statsråd (arbetsmarknadsminister), Arbetsmarknadsdepartementet 130917–141003. Finansminister, Finansdepartementet 221018–.
Föräldrar
Pastorn Alvar Lundin och läraren Karin Lundin.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Östersund, slutår 86. Ekonomlinjen, Högskolan i Örebro, slutår 91. Fil.mag., nationalekonomi, Uppsala universitet 01. Ekonomie licentiat, nationalekonomi, Örebro universitet 06.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, ersättare, Uppsala 98–00. Kommunfullmäktig, Örebro 02–06. Ledamot, kommunstyrelsen 02–06.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Värnandet av yttrandefriheten i Egypten
Skriftlig fråga 2007/08:1366 av Svantesson, Elisabeth (m)
den 13 juni Fråga 2007/08:1366 Värnandet av yttrandefriheten i Egypten av Elisabeth Svantesson m till utrikesminister Carl Bildt m Den senaste tiden har flera tecken på en positiv utveckling kunnat skönjas i det konfliktfyllda Mellanöstern. Förhandlingarna mellan Israel och flera av dess grannar är ett positivt- Inlämnad
- 2008-06-13
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Rätten till arbetsgivarintyg
Skriftlig fråga 2007/08:1003 av Svantesson, Elisabeth (m)
den 26 mars Fråga 2007/08:1003 Rätten till arbetsgivarintyg av Elisabeth Svantesson m till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Trots att det finns en skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg till tidigare anställda förekommer det att arbetsgivare underlåter att göra det. För arbetstagare är det ett stort- Inlämnad
- 2008-03-26
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Samordning av de nordiska trygghetssystemen
Skriftlig fråga 2007/08:879 av Svantesson, Elisabeth (m)
den 29 februari Fråga 2007/08:879 Samordning av de nordiska trygghetssystemen av Elisabeth Svantesson m till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Arbetsmarknaden i Norden är ur många aspekter integrerad och arbetskraftens rörlighet mellan de olika länderna är stor. Det finns i dag regler för att samordna ländernas- Inlämnad
- 2008-02-29
- Besvarare
- Cristina Husmark Pehrsson (M)
Misslyckande för nystartsjobben
Interpellation 2007/08:310 av Björck, Patrik (s)
den 16 januari Interpellation 2007/08:310 Misslyckande för nystartsjobben av Patrik Björck s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Nu har regeringens politik fått verka så länge att den kan utvärderas. Tidigare har vi kunnat debattera det ideologiska innehållet, alla orättvisor och hur man konsekvent- Inlämnad
- 2008-01-16
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Möjligheter att erhålla svenskt pass
Skriftlig fråga 2007/08:466 av Svantesson, Elisabeth (m)
den 11 december Fråga 2007/08:466 Möjligheter att erhålla svenskt pass av Elisabeth Svantesson m till justitieminister Beatrice Ask m Det har framkommit att många svenska pass förloras utomlands varje år. Det senaste året har bland annat antalet anmälningar om förlorade eller stulna pass från svenskar på utlandsresa- Inlämnad
- 2007-12-11
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Förenkling att få en F-skattsedel
Skriftlig fråga 2007/08:314 av Svantesson, Elisabeth (m)
den 21 november Fråga 2007/08:314 Förenkling att få en F-skattsedel av Elisabeth Svantesson m till näringsminister Maud Olofsson c En av alliansregeringens viktigaste prioriteringar är att få fler att våga starta och driva företag. Som ett led i en sådan satsning ingår också att öka nyföretagandet bland personer- Inlämnad
- 2007-11-21
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Utveckling av sociala företag
Skriftlig fråga 2007/08:304 av Svantesson, Elisabeth (m)
den 20 november Fråga 2007/08:304 Utveckling av sociala företag av Elisabeth Svantesson m till näringsminister Maud Olofsson c För personer som har stått långt ifrån arbetsmarknaden under många år kan en av vägarna tillbaka till arbetslivet gå genom arbete i ett socialt företag. Sociala företag och socialt entreprenörskap- Inlämnad
- 2007-11-20
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Användandet av EU-flaggan
Motion 2007/08:K416 av Walburga Habsburg Douglas och Elisabeth Svantesson (m)
Motion till riksdagen 2007/08:K416 av Walburga Habsburg Douglas och Elisabeth Svantesson m Användandet av EU-flaggan m1335 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU-flaggan ska användas på alla offentliga byggnader jämte den svenska flaggan.- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:KU13 2008/09:KU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Bullbak i den ideella sektorn
Motion 2007/08:MJ368 av Elisabeth Svantesson (m)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ368 av Elisabeth Svantesson m Bullbak i den ideella sektorn m1703 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta för den ideella sektorn att hantera livsmedel. Motivering När de nya livsmedelsreglerna kom- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av trygghetssystemen för egenföretagare
Motion 2007/08:Sf248 av Maria Plass m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Sf248 av Maria Plass m.fl. m Översyn av trygghetssystemen för egenföretagare m1329 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell översyn av trygghetssystemen för småföretagare i syfte att stimulera nyföretagande.- Inlämnad
- 2007-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Generationsväxlingar i företag
Motion 2007/08:Sk241 av Elisabeth Svantesson (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Sk241 av Elisabeth Svantesson m Generationsväxlingar i företag m1373 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta generationsskiften i företag. Motivering En stor andel av de svenska företagarna kommer att- Inlämnad
- 2007-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetslinjen för utrikes födda
Motion 2007/08:Sf230 av Elisabeth Svantesson (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Sf230 av Elisabeth Svantesson m Arbetslinjen för utrikes födda m1352 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta utlänningar att arbeta i väntan på att verkställighetshinder upphör. Motivering Svensk arbetsmarknadspolitik- Inlämnad
- 2007-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Strandskydd
Motion 2007/08:MJ244 av Elisabeth Svantesson och Oskar Öholm (m)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ244 av Elisabeth Svantesson och Oskar Öholm m Strandskydd m1359 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökat lokalt inflytande över strandskyddsbestämmelserna. Motivering Sveriges kommuner måste få ett större inflytande- Inlämnad
- 2007-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Entreprenörskap
Motion 2007/08:N307 av Elisabeth Svantesson och Sofia Larsen (m, c)
Motion till riksdagen 2007/08:N307 av Elisabeth Svantesson och Sofia Larsen m, c Entreprenörskap m907 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att formulera en vision för entreprenörskap. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Insatser för ungt företagande
Motion 2007/08:N256 av Sofia Larsen och Elisabeth Svantesson (c, m)
Motion till riksdagen 2007/08:N256 av Sofia Larsen och Elisabeth Svantesson c, m Insatser för ungt företagande c461 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stärkta insatser som främjar ungt företagande. Motivering Vi behöver ett mer långsiktigt- Inlämnad
- 2007-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förenklad uppgiftsinlämning
Motion 2007/08:N218 av Elisabeth Svantesson (m)
Motion till riksdagen 2007/08:N218 av Elisabeth Svantesson m Förenklad uppgiftsinlämning m1381 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska antalet myndigheter som kräver in uppgifter från företagen så att dubbelarbete och administrativa kostnader- Inlämnad
- 2007-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Glutenintolerans
Motion 2007/08:So256 av Elisabeth Svantesson (m)
Motion till riksdagen 2007/08:So256 av Elisabeth Svantesson m Glutenintolerans m1376 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett system som normaliserar matkostnaderna för glutenintoleranta. Motivering Att vara glutenintolerant och inte tåla proteinet- Inlämnad
- 2007-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Försäkringskassan och AMS
Motion 2007/08:Sf221 av Elisabeth Svantesson (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Sf221 av Elisabeth Svantesson m Försäkringskassan och AMS m1346 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en sammanslagning eller ökad samverkan mellan Försäkringskassan och AMS med syfte att myndigheterna bättre ska kunna- Inlämnad
- 2007-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag