Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Handläggningen av ansökningar om medborgarskap
Skriftlig fråga 2009/10:1016 av Eneroth, Tomas (s)
den 3 september Fråga 2009/10:1016 Handläggningen av ansökningar om medborgarskap av Tomas Eneroth s till migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström m Under mina besök i Kronobergs län får jag ofta frågan varför det tar så lång tid att få svar på medborgarskapsansökningar. Många är förvånade över de- Inlämnad
- 2010-09-03
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Vildsvinsfällor
Skriftlig fråga 2009/10:1015 av Eneroth, Tomas (s)
den 3 september Fråga 2009/10:1015 Vildsvinsfällor av Tomas Eneroth s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Vildsvinen ökar alltmer i antal, vilket ställer till problem för jord- och skogsbruket men även för jägare och privatpersoner. Nu utvecklas fällor för att fånga vildsvin och därmed minska problemen. En- Inlämnad
- 2010-09-03
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Situationen för Sveriges företagare
Interpellation 2009/10:472 av Eneroth, Tomas (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:472 Situationen för Sveriges företagare av Tomas Eneroth s till näringsminister Maud Olofsson c I valmanifestet från 2006 skrev de borgerliga partierna: Vi vill främja initiativkraft i alla samhällssektorer, inte minst genom att uppmuntra entreprenörskap och företagsamhet.Sedan- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
med anledning av skr. 2009/10:221 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning
Motion 2009/10:N20 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:N20 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:221 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning s20011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den regionalekonomiska- Inlämnad
- 2010-06-18
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU2
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte
Betänkande 2009/10:NU26
Med två rösters övervikt sa riksdagen ja till regeringens förslag om att slopa förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer. Beslutet innebär att nya kärnkraftsreaktorer ska få ersätta gamla som tas ur drift. Om nya reaktorer byggs får dessa endast uppföras på platser där det redan finns kärnkraftverk i drift, det vill säga i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Totalt ska det inte få finnas fler än dagens tio reaktorer. Enligt regeringens förslag skulle förbudet mot ny kärnkraft upphävas den 1 augusti 2010. Riksdagen har nu senarelagt detta datum till den 1 januari 2011. Riksdagen tydliggör också att staten inte ska få subventionera nya kärnkraftssatsningar. Regeringen uppmanas därför att återkomma till riksdagen om lagförslag i frågan eller "andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas".- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 124, 472 minuter
- Justering
- 2010-05-27
- Debatt
- 2010-06-17
- Beslut
- 2010-06-17
med anledning av skr. 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 2006–2010
Motion 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen 2009/10:N19 av Tomas Eneroth m.fl. s, mp, v med anledning av skr. 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 20062010 s20010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av breda regelförenklingsinsatser. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2010-06-14
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
Vattenfall och elmarknaden
Interpellation 2009/10:473 av Eneroth, Tomas (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:473 Vattenfall och elmarknaden av Tomas Eneroth s till näringsminister Maud Olofsson c Elpriserna har ökat under en rad av år. I vintras blev läget akut då kärnkraftsreaktorer stod stilla mitt under vinterkylan. Elpriserna ökade kraftigt och under vissa timmar var elpriserna uppe- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Tillgänglighet till uteserveringar
Skriftlig fråga 2009/10:811 av Eneroth, Tomas (s)
den 18 maj Fråga 2009/10:811 Tillgänglighet till uteserveringar av Tomas Eneroth s till statsrådet Maria Larsson kd Riksdagen har tagit ett flertal beslut för att säkerställa att samhällets olika servicefunktioner, boende och arbetsplatser ska vara tillgänglighetsanpassade för personer med funktionshinder. Att bo,- Inlämnad
- 2010-05-18
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
med anledning av prop. 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB (publ)
Motion 2009/10:N18 av Kent Persson m.fl. (v, s, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:N18 av Kent Persson m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB publ Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB publRiksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2010-04-14
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2009/10:172 Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte
Motion 2009/10:N15 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:N15 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte s83015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte. Motivering Regeringen föreslår- Inlämnad
- 2010-04-14
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2009/10:148 Företagsutveckling – statliga insatser för finansiering och rådgivning
Motion 2009/10:N14 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:N14 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:148 Företagsutveckling statliga insatser för finansiering och rådgivning s20005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till riktlinjer i de delar som gör gällande att statliga insatser i största- Inlämnad
- 2010-04-14
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU25
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2009/10:133 Höjda mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet
Motion 2009/10:N12 av Per Bolund m.fl. (mp, s, v)
Motion till riksdagen 2009/10:N12 av Per Bolund m.fl. mp, s, v med anledning av prop. 2009/10:133 Höjda mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet mp020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma med förslag- Inlämnad
- 2010-03-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU16
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Regeringens hantering av krisen inom läkemedelsindustrin
Interpellation 2009/10:228 av Eneroth, Tomas (s)
den 5 februari Interpellation 2009/10:228 Regeringens hantering av krisen inom läkemedelsindustrin av Tomas Eneroth s till näringsminister Maud Olofsson c Den snabba globaliseringen ställer Sverige inför stora utmaningar. Den snabbt uppskruvande internationella konkurrensen ställer höga krav på investeringar i- Inlämnad
- 2010-02-05
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
med anledning av prop. 2009/10:113 Effektreserven i framtiden
Motion 2009/10:N11 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:N11 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:113 Effektreserven i framtiden s83011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ytterligare konsekvensanalys. Motivering I propositionen redovisas- Inlämnad
- 2010-03-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Betänkande 2009/10:NU1
Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag på totalt 5,5 miljarder kronor till utgiftsområdet Näringsliv för 2010. Riksdagen gjorde dock ett tillkännagivande till regeringen om Tillväxtverket. I det framhåller riksdagen att Tillväxtverket i väntan på regeringens förslag om nya riktlinjer för finansierings- och rådgivningsinsatser måste fördela anslaget till näringslivsutveckling i linje med den skisserade inriktningen, och inte i motsatt riktning. Väl fungerande och effektiva verksamheter måste ges bra förutsättningar. Nya, parallella verksamheter bör inte byggas ut. Det är också angeläget att Tillväxtverket, i enlighet med sin instruktion, utnyttjar berörda myndigheters och andra relevanta aktörers kompetens och inte bryter upp fungerande arbete. Riksdagen gjorde även ett tillkännagivande där man uppmanar regeringen att se till att en långsiktig lösning när det gäller huvudmannaskap och basfinansiering för Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) kommer till stånd. Vidare har regeringen informerat riksdagen om de åtgärder som regeringen hösten 2008 föreslog i en proposition med förslag om stärkta insatser för fordonsindustrin (proposition 2008/09:95). Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sa också ja till förslagen i budgetpropositionen om att regeringen ska ha fortsatt möjlighet att ge kreditgarantier och undsättningslån till företag inom fordonsindustrin.- Behandlade dokument
- 50
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 59, 208 minuter
- Justering
- 2009-12-03
- Debatt
- 2009-12-14
- Beslut
- 2009-12-16
med anledning av prop. 2009/10:54 Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, m.m.
Motion 2009/10:N7 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:N7 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:54 Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, m.m. s81020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2009-11-17
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Socialdemokratisk politik för konkurrenskraftiga regioner i en globaliserad ekonomi
Motion 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. s Socialdemokratisk politik för konkurrenskraftiga regioner i en globaliserad ekonomi s81019 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning och sammanfattning 4 Regionalpolitikens nya spelplan 6 Den ekonomiska tillväxtens geografi 6 Globalisering- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2009/10:AU2 2009/10:CU1 2009/10:FiU17 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:SoU1 2009/10:TU18 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Utgiftsområde 21 Energi
Motion 2009/10:N473 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:N473 av Tomas Eneroth m.fl. s Utgiftsområde 21 Energi s81017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag till ett långsiktigt kompletterande stöd för havsbaserad vindkraft. Riksdagen- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU11 2009/10:NU3 2009/10:NU4 2009/10:SkU27
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Motion 2009/10:N472 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:N472 av Tomas Eneroth m.fl. s Utgiftsområde 24 Näringsliv s81018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka tjänsteforskningen och den högproduktiva tjänstesektorn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU1 2009/10:NU25 2009/10:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag