Tuve Skånberg (ChrDem)
Tillgänglig ersättare
- Constituency
- Skåne County South
- Birth year
- 1956
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Election Review Board
Deputy member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 1991-9-29 – 2006-10-2
The Christian Democrats
- Pairing organiser
- 2014-9-29 – 2018-9-24
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Chair
- 2016-10-11 – 2017-4-30
- Deputy member
- 2016-9-15 – 2018-9-24
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2004-4-29 – 2006-10-2
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
Committee on the Constitution
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-1-17
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-12-20 – 2014-9-29
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
- Deputy member
- 1991-10-7 – 1994-10-1
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Justice
- Deputy member
- 2018-10-16 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-14 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Housing
- Deputy member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Member
- 2002-10-15 – 2006-10-2
Board of the National Audit Office
- Deputy member
- 2003-3-12 – 2006-10-16
Election Review Board
- Deputy member
- 2023-3-23 –
- Deputy member
- 2019-4-1 – 2022-9-26
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
Anställningar
Pastor, Svenska Missionsförbundet, Kiruna missionsförsamling 80-86 och Skillinge missionshus 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, adjungerad professor 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad professor 12-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97-18 och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
Litteratur
Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
Bostadsort
Skillinge
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-17. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-18. Kvittningsman 14-18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-19, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.
Motion 1995/96:Fi118 av Alf Svensson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1995/96:Fi118 av Alf Svensson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Sammanfattning Anledningen till att riksdagen nu får möjlighet att behandla centrala frågor i kampen- Inlämnad
- 1996-06-19
- Förslag
- 70
- Utskottsberedning
- -----------------------------------1995/96:FiU15
- Riksdagsbeslut
- (70 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000
Motion 1995/96:Fi113 av Alf Svensson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1995/96:Fi113 av Alf Svensson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 Regeringen börjar ändra kurs Så kom den då, regeringens sysselsättningsproposition. Det tog nästan två år att få fram den proposition som skulle- Inlämnad
- 1996-06-19
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1995/96:FiU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Sysselsättningsåtgärder (väckt med anledning av händelse av större vikt)
Motion 1995/96:A46 av Alf Svensson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1995/96:A46 av Alf Svensson m.fl. kds Sysselsättningsåtgärder väckt med anledning av händelse av större vikt Inledning Denna motion föranleds av att regeringen inte förmått att presentera sina förslag till åtgärder för att möta den ökande arbetslösheten. I avsaknad av regeringsförslag är det- Inlämnad
- 1996-05-29
- Förslag
- 26
- Utskottsberedning
- -------------1995/96:FiU15
- Riksdagsbeslut
- (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården
Motion 1995/96:So20 av Chatrine Pålsson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1995/96:So20 av Chatrine Pålsson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården I propositionen föreslår regeringen bl a ändringar i hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 och en ny lag om tillsyn över hälso- och sjukvården. I hälso- och sjukvårdslagen HSL- Inlämnad
- 1996-03-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1995/96:SoU18
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans
Motion 1995/96:So11 av Chatrine Pålsson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1995/96:So11 av Chatrine Pålsson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans I proposition 1995/96:146 föreslås åtgärder som syftar till att uppnå en bättre kostnadskontroll och vissa besparingar inom statlig assistansersättning. Huvuddelen av förslagen avser- Inlämnad
- 1996-03-28
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1995/96:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m.
Motion 1995/96:Ub29 av Inger Davidson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1995/96:Ub29 av Inger Davidson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. Inledning Regeringen föreslår i proposition 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m m ändrade regler för tillträde, det vill säga behörighet och urval, till den högre utbildningen.- Inlämnad
- 1996-03-27
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1995/96:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan
Motion 1995/96:Ub23 av Inger Davidson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1995/96:Ub23 av Inger Davidson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan Regeringen föreslår i propositionen att kommunerna under en femårig försöksverksamhet får överlåta vissa ansvars- och beslutandefunktioner, som idag ligger i styrelsen- Inlämnad
- 1996-03-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1995/96:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001
Motion 1995/96:Kr8 av Fanny Rizell m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1995/96:Kr8 av Fanny Rizell m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001 Propositionen innehåller förslag till de villkor och riktlinjer som skall gälla under kommande tillståndsperiod för den radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst som bedrivs- Inlämnad
- 1996-03-27
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1995/96:KrU12
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m.
Motion 1995/96:Ub13 av Inger Davidson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1995/96:Ub13 av Inger Davidson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m. I propositionen föreslår regeringen att riksdagen ska besluta om en försöksverksamhet med viss kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning med stark arbetsplatsintegrering. Denna utbildning- Inlämnad
- 1996-03-19
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1995/96:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m.
Motion 1995/96:Bo10 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1995/96:Bo10 av Tuve Skånberg kds med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m. Kristianstad som residensstad Regeringen skriver i propositionen att valet av residensstad kan ses som en symbolfråga. Det är riktigt, likaså att valet av residensstad har stor praktisk- Inlämnad
- 1996-03-14
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1995/96:BoU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96
Motion 1995/96:Ub10 av Mats Odell m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1995/96:Ub10 av Mats Odell m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 Inledning Regeringen har i sitt förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 föreslagit ett antal ytterligare anslag. Huvuddelen- Inlämnad
- 1996-02-06
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- -------1995/96:FiU10 1995/96:SfU5 1995/96:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse
Motion 1995/96:Fö11 av Åke Carnerö m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1995/96:Fö11 av Åke Carnerö m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse Inledning Under de senaste åren har vi fått uppleva hur vårt Europa har förändrats. Kommunismens förtryck av människovärdet har upphört och ersatts av en långsam men viljeinriktad övergång till demokrati,- Inlämnad
- 1995-10-20
- Förslag
- 38
- Utskottsberedning
- --------------------1995/96:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (38 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
med anledning av förs. 1994/95:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående Utlänningsnämndens roll i invandrings- och flyktingpolitiken
Motion 1995/96:Sf3 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1995/96:Sf3 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds med anledning av förs. 1994/95:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående Utlänningsnämndens roll i invandrings- och flyktingpolitiken Riksdagens revisorers granskning av Utlänningsnämndens roll i invandrings- och flyktingpolitiken har initierats av- Inlämnad
- 1995-06-15
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1995/96:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation