Tuve Skånberg (ChrDem)
Tillgänglig ersättare
- Constituency
- Skåne County South
- Birth year
- 1956
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Election Review Board
Deputy member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 1991-9-29 – 2006-10-2
The Christian Democrats
- Pairing organiser
- 2014-9-29 – 2018-9-24
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Chair
- 2016-10-11 – 2017-4-30
- Deputy member
- 2016-9-15 – 2018-9-24
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2004-4-29 – 2006-10-2
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
Committee on the Constitution
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-1-17
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-12-20 – 2014-9-29
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
- Deputy member
- 1991-10-7 – 1994-10-1
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Justice
- Deputy member
- 2018-10-16 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-14 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Housing
- Deputy member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Member
- 2002-10-15 – 2006-10-2
Board of the National Audit Office
- Deputy member
- 2003-3-12 – 2006-10-16
Election Review Board
- Deputy member
- 2023-3-23 –
- Deputy member
- 2019-4-1 – 2022-9-26
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
Anställningar
Pastor, Svenska Missionsförbundet, Kiruna missionsförsamling 80-86 och Skillinge missionshus 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, adjungerad professor 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad professor 12-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97-18 och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
Litteratur
Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
Bostadsort
Skillinge
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-17. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-18. Kvittningsman 14-18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-19, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
miljöskyddsfartyg
Skriftlig fråga 1999/2000:1355 av Skånberg, Tuve (kd)
den 24 augusti Fråga 1999/2000:1355 av Tuve Skånberg kd till miljöminister Kjell Larsson om miljöskyddsfartyg I början av nästa år kommer miljöskyddsfartyget KBV 201 att vara färdigbyggt på Kockums i Karlskrona. Nyanskaffandet av KBV 201 är välkommet och ekonomiskt mycket väl motiverat. När det gäller t.ex. oljesanering- Inlämnad
- 2000-08-24
- Besvarare
- försvarsminister Björn von Sydow (S)
bröstcancerrisk efter abort
Skriftlig fråga 1999/2000:1349 av Skånberg, Tuve (kd)
den 24 augusti Fråga 1999/2000:1349 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om bröstcancerrisk efter abort På senare år har alltfler undersökningar visat att abort är förenat med avsevärd hälsorisk av såväl fysisk som psykisk art, såsom sterilitet och postabort syndrom. Den brittiska tidningen Daily Mail- Inlämnad
- 2000-08-24
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)
transportbidrag till vänortssamarbete
Skriftlig fråga 1999/2000:1151 av Skånberg, Tuve (kd)
den 20 juni Fråga 1999/2000:1151 av Tuve Skånberg kd till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén om transportbidrag till vänortssamarbete I EU-rapporten nr 7 år 1999 i artikeln Vänorter skapar vardagssamarbete i EU säger vice statsministern att det i dagens samhälle är självklart att också våra folkvalda församlingar- Inlämnad
- 2000-06-20
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
CAN:s nya alkoholstatistik
Skriftlig fråga 1999/2000:928 av Skånberg, Tuve (kd)
den 12 maj Fråga 1999/2000:928 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om CAN:s nya alkoholstatistik Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, följer konsumtionsmönstren för alkohol och narkotika väl och informerar om den alkohol- och narkotikapolitiska situationen. Det finns all anledning- Inlämnad
- 2000-05-12
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)
sena aborter
Skriftlig fråga 1999/2000:919 av Skånberg, Tuve (kd)
den 11 maj Fråga 1999/2000:919 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om sena aborter I The Times den 11 april i år kunde man läsa om hur ett mellan 21 och 22 veckor gammalt foster levt i ungefär 80 minuter efter en sen abort, som utförts vid ett sjukhus i Australien. Sjuksköterskan som tjänstgjorde- Inlämnad
- 2000-05-11
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)
visning av våld och pornografi i svensk TV
Skriftlig fråga 1999/2000:921 av Skånberg, Tuve (kd)
den 11 maj Fråga 1999/2000:921 av Tuve Skånberg kd till kulturminister Marita Ulvskog om visning av våld och pornografi i svensk TV Det är snart dags för ett nytt avtal med Sveriges Television. I avsikt att minska visningen av våld och pornografi i brittisk TV har den brittiska regeringen enligt uppgifter i medier- Inlämnad
- 2000-05-11
- Besvarare
- kulturminister Marita Ulvskog (S)
fetalt alkoholsyndrom
Skriftlig fråga 1999/2000:920 av Skånberg, Tuve (kd)
den 11 maj Fråga 1999/2000:920 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om fetalt alkoholsyndrom Av de ca 100200 barn som föds årligen som skadats av alkohol under graviditeten, och som skulle uppfylla kriterierna för diagnosen fetalt alkoholsyndrom, FASnämligen tillväxthämning, missbildningar och hjärnskador,- Inlämnad
- 2000-05-11
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)
Lunds Historiska Museum
Skriftlig fråga 1999/2000:894 av Skånberg, Tuve (kd)
den 5 maj Fråga 1999/2000:894 av Tuve Skånberg kd till kulturminister Marita Ulvskog om Lunds Historiska Museum Lunds Historiska Museum, LUHM, är en nationellt och internationellt välkänd institution som nu riskerar att läggas ned i brist på medel. LUHM har sedan 1930-talet ansvarat för hanteringen av skånska arkeologiska- Inlämnad
- 2000-05-05
- Besvarare
- kulturminister Marita Ulvskog (S)
med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition
Motion 1999/2000:Fi41 av Dan Ericsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 1999/2000:Fi41 av Ericsson, Dan kd med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Teknisk justering av utgiftstaket för år 2000 På regeringens förslag beslutade en majoritet av riksdagen i budgetbeslutet för 2000 års budget att de 100-procentigt EU-finansierade arealersättningarna- Inlämnad
- 2000-04-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:FiU27
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition
Motion 1999/2000:Fi31 av Johnny Gylling m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 1999/2000:Fi31 av Gylling, Johnny kd med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Kristdemokraterna anser det vara mycket viktigt att den tredje generationens mobiltelefoni UMTS, Universal Mobile Telecommunications System kommer igång i Sverige. Tilldelningen av licenser- Inlämnad
- 2000-04-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:FiU27
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla
Motion 1999/2000:T24 av Johnny Gylling m.fl. (kd, Kd)
Motion till riksdagen 1999/2000:T24 av Gylling, Johnny kd med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla 1 Sammanfattning Lag om ändring i ledningsrättslagen 1973:1144 vi tillstyrker förslaget. Lag om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd vi tillstyrker förslaget. IT-politiskt mål Det- Inlämnad
- 2000-04-14
- Förslag
- 36
- Utskottsberedning
- ------------------1999/2000:TU9
- Riksdagsbeslut
- (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
antisemitism i egyptiska medier
Skriftlig fråga 1999/2000:828 av Skånberg, Tuve (kd)
den 13 april Fråga 1999/2000:828 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om antisemitism i egyptiska medier Egyptiska medier har i flera år opåtalat bedrivit en antisemitisk propaganda där judar framställs som onda människor. Bara i år kan nämnas om hur den egyptiska Radio Sawt al-Arab den 10 februari i- Inlämnad
- 2000-04-13
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m.
Motion 1999/2000:T17 av Magnus Jacobsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 1999/2000:T17 av Jacobsson, Magnus kd med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. För oss kristdemokrater är det av yttersta vikt att de två PPP-projekt Public Privat Partnership som för tillfället genomförs i Sverige genomförs- Inlämnad
- 2000-04-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1999/2000:TU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor
Motion 1999/2000:MJ26 av Dan Ericsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 1999/2000:MJ26 av Ericsson, Dan kd med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Steg i rätt riktning Flera av de förslag som presenteras i propositionen Jaktens villkor är steg i rätt riktning. Det handlar om ett stärkande av äganderätten och möjligheterna för enskilda att lämna tvingande- Inlämnad
- 2000-04-06
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------1999/2000:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar
Motion 1999/2000:MJ19 av Caroline Hagström m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 1999/2000:MJ19 av Hagström, Caroline kd med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar Regeringen har i proposition 1999/2000:76 föreslagit en ny lag om märkning och registrering av hundar. Lagförslaget har främst sin grund i de tilltagande problemen med hundar- Inlämnad
- 2000-04-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
dödshjälp till barn i Holland
Skriftlig fråga 1999/2000:797 av Skånberg, Tuve (kd)
den 5 april Fråga 1999/2000:797 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om dödshjälp till barn i Holland Den holländska regeringen har i sin proposition 26691 nr A 1, 2, 3, 4 och i förarbetet till propositionen 26717 nr 1 förelagt ett lagförslag för det holländska parlamentet att sänka åldern för dödshjälp- Inlämnad
- 2000-04-06
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)
med anledning av prop. 1999/2000:78 Ändrad verksamhetsform för SJ m.m.
Motion 1999/2000:T12 av Magnus Jacobsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 1999/2000:T12 av Jacobsson, Magnus kd med anledning av prop. 1999/2000:78 Ändrad verksamhetsform för SJ m.m. Kristdemokraterna delar regeringens uppfattning att SJ ombildas från ett affärsdrivande verk till ett eller flera självständiga bolag som fortsättningsvis kan ägas av staten eller säljas- Inlämnad
- 2000-04-05
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1999/2000:TU11
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
bistånd till utvecklingsarbete i Kongorepublikerna
Interpellation 1999/2000:316 av Skånberg, Tuve (kd)
den 24 mars Interpellation 1999/2000:316 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om bistånd till utvecklingsarbete i Kongorepublikerna Den 25 februari till den 7 mars deltog riksdagsledamöter från alla partier i en resa till de båda Kongorepublikerna med avsikten att stödja freds- och utvecklingsarbetet,- Inlämnad
- 2000-03-27
- Besvarare
- statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
avveckling av personal
Skriftlig fråga 1999/2000:597 av Skånberg, Tuve (kd)
den 21 februari Fråga 1999/2000:597 av Tuve Skånberg kd till försvarsminister Björn von Sydow om avveckling av personal Inom de förband som av regeringen pekats ut som avvecklingsförband i propositionen Det nya försvaret prop. 1999/2000:30 pågår sedan mer än tre månader tillbaka ett omfattande arbete med att avveckla- Inlämnad
- 2000-02-23
- Besvarare
- försvarsminister Björn von Sydow (S)
elektroniskt körkort
Skriftlig fråga 1999/2000:596 av Skånberg, Tuve (kd)
Pass 596 den 21 februari Fråga 1999/2000:596 av Tuve Skånberg kd till näringsminister Björn Rosengren om elektroniskt körkort Genom installation av elektroniskt körkort, s.k. card safety system skulle körkortslösa förare hindras att köra bil och uppskattningsvis närmare 100 människors liv per år skulle kunna räddas.- Inlämnad
- 2000-02-23
- Besvarare
- näringsminister Björn Rosengren (S)