Tuve Skånberg (ChrDem)
Tillgänglig ersättare
- Constituency
- Skåne County South
- Birth year
- 1956
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Election Review Board
Deputy member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 1991-9-29 – 2006-10-2
The Christian Democrats
- Pairing organiser
- 2014-9-29 – 2018-9-24
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Chair
- 2016-10-11 – 2017-4-30
- Deputy member
- 2016-9-15 – 2018-9-24
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2004-4-29 – 2006-10-2
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
Committee on the Constitution
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-1-17
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-12-20 – 2014-9-29
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
- Deputy member
- 1991-10-7 – 1994-10-1
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Justice
- Deputy member
- 2018-10-16 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-14 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Housing
- Deputy member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Member
- 2002-10-15 – 2006-10-2
Board of the National Audit Office
- Deputy member
- 2003-3-12 – 2006-10-16
Election Review Board
- Deputy member
- 2023-3-23 –
- Deputy member
- 2019-4-1 – 2022-9-26
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
Anställningar
Pastor, Svenska Missionsförbundet, Kiruna missionsförsamling 80-86 och Skillinge missionshus 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, adjungerad professor 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad professor 12-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97-18 och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
Litteratur
Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
Bostadsort
Skillinge
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-17. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-18. Kvittningsman 14-18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-19, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg
Motion 1992/93:Ub103 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1992/93:Ub103 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Forskningens prioriteringar I den breda forskningssatsning som regeringen föreslår i prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framstegavsätts 12,5 miljarder kronor per år under- Inlämnad
- 1993-03-15
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- ------------1992/93:NU30 1992/93:SoU25 1992/93:UbU15 1992/93:UU31
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
Beskattningen av alternativa energislag
Motion 1992/93:Sk630 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1992/93:Sk630 av Tuve Skånberg kds Beskattningen av alternativa energislag Det finns många trängande skäl till att en infasning av förnyelsebara, alternativa energislag nu är nödvändig för att kunna fasa ut kärnkraften till år 2010 och fossila bränslen som diesel, eldningsolja och bensin så snart- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:SkU34
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Abortpillret Mifegyne
Motion 1992/93:So435 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1992/93:So435 av Tuve Skånberg kds Abortpillret Mifegyne I början av september 1992 godkände Läkemedelsverket det franska abortpillret RU 486 under namnet Mifegyne. Denna abortmetod har hittills bara godkänts i Frankrike 1988 och Storbritannien 1991 efter en intensiv debatt, en debatt som helt- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1992/93:SoU27
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Fosterdiagnostik och människovärdet
Motion 1992/93:So486 av Tuve Skånberg och Margareta Viklund (kds)
Motion till riksdagen 1992/93:So486 av Tuve Skånberg och Margareta Viklund kds Fosterdiagnostik och människovärdet Fosterdiagnostik är som all annan forskning möjlig att använda både etiskt och oetiskt. När fosterdiagnostiken står i livets tjänst värnar den om fostret och kan göra det möjligt att bota eller förebygga- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:SoU27
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Prövning enligt naturresurslagen av större trafikanläggningar
Motion 1992/93:Bo515 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1992/93:Bo515 av Tuve Skånberg kds Prövning enligt naturresurslagen av större trafikanläggningar Inledning Få saker kan ställa saker på sin spets såsom planer på och projektering av trafikanläggningar. Speciellt gäller detta vid ombyggnad av större vägar samt planering av nya trafikleder där- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1992/93:BoU25
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Befrielse från byggnadslov vid tillfällig uppsättning av bl.a. cirkustält
Motion 1992/93:Bo511 av Harald Bergström m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1992/93:Bo511 av Harald Bergtröm m.fl. kds Befrielse från byggnadslov vid tillfällig uppsättning av bl.a. cirkustält 1985/1986 års riksmöte behandlade regeringens prop. 1985/1986:1, plan- och bygglagen. Utskottet valde, liksom regeringen, att inte närmare definiera begreppet byggnad i sitt betänkande- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:BoU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Renoveringsbidrag till bygdegårdar i Skåne
Motion 1992/93:Bo228 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1992/93:Bo228 av Tuve Skånberg kds Renoveringsbidrag till bygdegårdar i Skåne Genom de 38 bygdegårdsföreningarna, organiserade i Bygdegårdar i Skånearrangeras tusentals möten, fester och sammankomster helt ideellt. Bygdegårdarna blir bygdens och byns mötesplats över alla generationsgränser. Hembygdsföreningarna- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:BoU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Alkoholfri representation
Motion 1992/93:K506 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1992/93:K506 av Tuve Skånberg kds Alkoholfri representation I den politiska debatten har orden etik och politiska förebilder allt mer lyfts fram. Ett område som ofta, och med rätta, kritiserats, är bruket av offentliga medel i form av statlig och kommunal representation med alkohol. Givetvis- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1992/93:KU18
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Riksdagsledamöternas ekonomiska ersättning
Motion 1992/93:K329 av Liisa Rulander m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1992/93:K329 av Liisa Rulander m.fl. kds Riksdagsledamöternas ekonomiska ersättning Sverige genomlider för närvarande en ekonomisk nedgång som kan betecknas som den svåraste i modern tid. Arbetslösheten når mycket höga höjder, industriutslagningen är betydande och kraven på besparingar i statsbudgeten- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1992/93:KU21 1992/93:KU36
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Transportmöjligheter på Nordkalotten
Motion 1992/93:T545 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1992/93:T545 av Tuve Skånberg kds Transportmöjligheter på Nordkalotten Inledning Nordkalotten har fått en europeisk identitet, konstaterar vår utrikesminister. Det är viktigt att vi arbetar för att främja stabilitet och samarbete uppe i norr mellan de länder det berör. Miljöfrågor och infrastruktur- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:TU35
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Elektrifiering av järnvägen Ystad--Simrishamn
Motion 1992/93:T542 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1992/93:T542 av Tuve Skånberg kds Elektrifiering av järnvägen Ystad-Simrishamn Under den rådande lågkonjunkturen har arbetsmarknaden i sydöstra Skåne drabbats hårt. Österlen löper genom sitt läge ständigt en risk att bli bortglömt och få en lägre prioriteringsgrad än orter som är närmare de båda- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:TU35
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Järnvägslinjen Simrishamn - Kristianstad
Motion 1992/93:T508 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1992/93:T508 av Tuve Skånberg kds Järnvägslinjen Simrishamn-Kristianstad Det finns många skäl att anföra för att rent generellt förorda järnvägstransporter framför vägtransporter, framför allt miljöskäl. När det gäller sydöstra Skåne med Simrishamn som huvudort sammanfaller en mängd skäl för att- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:TU35
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
A-kasseersättning vid folkhögskolestudier
Motion 1992/93:A250 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1992/93:A250 av Tuve Skånberg kds A-kasseersättning vid folkhögskolestudier Alla prognoser pekar på att den stora arbetslösheten kommer att hålla i sig. Folkhögskolornas arbetssätt och pedagogik har visat sig fungera bra för arbetsmarknadsanpassad utbildning. Folkhögskolorna själva är bekymrade- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:AU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Reklamförbud och åldersgräns för tobak samt rökfria arbetsplatser
Motion 1992/93:So421 av Tuve Skånberg och Harald Bergström (kds)
Motion till riksdagen 1992/93:So421 av Tuve Skånberg och Harald Bergström kds Reklamförbud och åldersgräns för tobak samt rökfria arbetsplatser Tobaksbruket är den i särklass främsta dödsorsaken och måste med alla till buds stående medel motarbetas. Tobaksindustrins ekonomiska intressen är så stora att de föranledde- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:SoU26
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Människolivets okränkbarhet
Motion 1992/93:So417 av Tuve Skånberg m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1992/93:So417 av Tuve Skånberg m.fl. kds Människolivets okränkbarhet Frågan om hur samhället ser på rätten till liv är inte en isolerad enskild frågeställning. Den är fundamental för vårt sätt att bygga upp samhället. Det ofödda barnets rätt till liv hänger samman med demokratins innersta kärna- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1992/93:SoU27
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Skärpning av tidsgränserna för abort från artonde till tolfte veckan
Motion 1992/93:So412 av Ulla Tillander m.fl. (c, fp, m, kds, nyd)
Motion till riksdagen 1992/93:So412 av Ulla Tillander c, m, fp, kds, nyd Skärpning av tidsgränserna för abort från artonde till tolfte veckan Även om antalet aborter har sjunkit de båda senaste åren med omkring 5 med den största minskningen bland tonåringarna, är antalet aborter fortfarande långt över 30 000 och takten- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1992/93:SoU27
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Blyad bensin
Motion 1992/93:Jo657 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1992/93:Jo657 av Tuve Skånberg kds Blyad bensin Ett av bilismens miljöproblem är de blyhaltiga avgaser som avges av de äldre bilmotorer som hittills behövt blyhaltig bensin. Nu lanseras från olika bensinbolag, som BP och OK, alternativa bensinsorter utan bly, avsedda just för dessa äldre bensinmotorer.- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:JoU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Sexuellt umgänge mellan lärare och elever
Motion 1992/93:Ju604 av Tuve Skånberg (kds) och Lennart Fridén (m)
Motion till riksdagen 1992/93:Ju604 av Tuve Skånberg och Lennart Fridén kds, m Sexuellt umgänge mellan lärare och elever 1984 avskaffade en förhållandevis knapp majoritet av riksdagen 186 röster mot 133 det generella straffbudet för lärare att ha sexuellt umgänge, såväl homosexuellt som heterosexuellt, med sina s.k.- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation