Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Fastepåverkade yrkeschaufförer
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1333 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/ 03187/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1333 av Per Klarberg SD Fastepåverkade yrkeschaufförer Per Klarberg har frågat mig hur jag tänker agera då det finns många muslimska yrkeschaufförer i Sverige som fastar i en månad under ramadan. Under det senaste året- Svarsdatum
- 2018-06-04
- Frågeställare
- Per Klarberg (SD)
Landskapsskyltning
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1343 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/03220/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18: 1343 av Anders Åkesson C Landskapsskyltning Anders Åkesson har frågat mig om jag är beredd att se över vägmärkesförordningen i syfte att medge skyltning av landskapsgränser. Enligt vägmärkesförordningen 2007:90 ska vägmärken- Svarsdatum
- 2018-05-30
- Frågeställare
- Anders Åkesson (C)
Förbättrad samordning vid tågförseningar
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1325 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/03177 TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1325 av Emma Wallrup V Förbättrad samordning vid tågförseningar Emma Wallrup har frågat mig hur jag avser att verka för att förbättra samordningen vid förseningar av tågen på järnvägen. Regeringen har sedan den tillträdde- Svarsdatum
- 2018-05-30
- Frågeställare
- Emma Wallrup (V)
Flygbolaget Nextjet
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1324 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/03176/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1324 av Anders Åkesson C Flygbolaget Nextjet Anders Åkesson har frågat mig av vilken orsak uttömdes inte möjligheten att med hjälp av en fortsatt drift i konkursboets regi upprätthålla pågående flygtrafik på upphandlade- Svarsdatum
- 2018-05-30
- Frågeställare
- Anders Åkesson (C)
De enskilda vägarnas funktion och robusthet
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1313 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/03105/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1313 av Anders Åkesson C De enskilda vägarnas funktion och robusthet Anders Åkesson har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att uppmärksamma och säkerställa att också det finmaskiga vägnätet i landet, de- Svarsdatum
- 2018-05-23
- Frågeställare
- Anders Åkesson (C)
Flygbolaget Nextjets konkurs
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1312 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2017/18:1312 av Anders Åkesson C Flygbolagets Nextjets konkurs Anders Åkesson har frågat mig vad jag gör för att människor och bygder som drabbas av Nextjets konkurs ofördröjligen ska få dagliga flygturer. Inledningsvis vill jag poängtera att den uppkomna situationen är djupt olycklig och att vi ser ytterst- Svarsdatum
- 2018-05-23
- Frågeställare
- Anders Åkesson (C)
Tidpunkten för beslut om nationell plan för 2018-2029
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1305 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N201 8 03076/TIF Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1305 av Jessica Rosencrantz M Tidpunkt för beslut om nationell plan för 20182029 Jessica Rosencrantz har frågat mig när regeringen avser att fatta beslut om en nationell infrastrukturplan för 20182029. Regeringen kommer att presentera en ny- Svarsdatum
- 2018-05-22
- Frågeställare
- Jessica Rosencrantz (M)
Västra stambanan
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1300 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2017/18:1300 av Sten Bergheden M Västra stambanan Sten Bergheden har frågat mig om Västra stambanan. Han har tidigare i vår ställt en fråga om utbyggnad av Västra stambanan och jag har ett liknande svar i dag. Den 31 augusti 2017 överlämnade Trafikverket sitt förslag till ny nationell trafikslagsövergripande- Svarsdatum
- 2018-05-22
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Nya dieselreglers konsekvenser för Försvarsmakten
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1266 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/ 03018 MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1266 av Hans Wallmark M Nya dieselreglers konsekvenser för Försvarsmakten Hans Wallmark har frågat försvarsministern om det, mot bakgrund av utformningen av miljözonerna, på regeringshåll görs någon sammanhållen analys,- Svarsdatum
- 2018-05-22
- Frågeställare
- Hans Wallmark (M)
Haparandabanan
Interpellation 2017/18:525 av Birger Lahti (V)
Interpellation 2017/18:525 Haparandabanan av Birger Lahti V till Statsrådet Tomas Eneroth S Inom tre timmars tågresa bor det i gränsområdet längst upp vid Bottenviken mellan Sverige och Finland i dag ungefär 400 000 människor. Det finns persontrafik på den svenska sidan till Boden och på den finska sidan till Kemi. Däremellan- Inlämnad
- 2018-05-02
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Trafikregler som påverkar cyklister
Interpellation 2017/18:517 av Nina Lundström (L)
Interpellation 2017/18:517 Trafikregler som påverkar cyklister av Nina Lundström L till Statsrådet Tomas Eneroth S Dagens trafikregler är inte anpassade för cyklister. Det finns inte i dag någon reglering om specifikt avstånd vid omkörning av cyklist. I 3 kap. 33 trafikförordningen stadgas endast att den förare som kör- Inlämnad
- 2018-04-27
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Miljökontroll i samband med fordonsbesiktning
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1189 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/ 02924 MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1189 av Anders Åkesson C Miljökontroll i samband med fordonsbesiktning Anders Åkesson har frågat miljöministern om hur hon inom sitt ansvarsområde säkerställer att de ändrade reglerna om miljökontroll av fordon inte motverkar- Svarsdatum
- 2018-05-16
- Frågeställare
- Anders Åkesson (C)
Körförbud för laddhybrider
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1230 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/02760/MRT Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1230 av Gunilla Nordgren M Körförbud för laddhybrider Gunilla Nordgren har frågat miljöministern om hon avser att verka för att de nyaste modellerna 2018 laddhybrider, som uppfyller Euro 6, inte ska kunna drabbas av körförbud i miljözon 3 från- Svarsdatum
- 2018-05-09
- Frågeställare
- Gunilla Nordgren (M)
Trafiksäkerheten på E18
Interpellation 2017/18:512 av Pål Jonson (M)
Interpellation 2017/18:512 Trafiksäkerheten på E18 av Pål Jonson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Vägnätet utgör grunden för Sveriges infrastruktur. 90 procent av alla människor som reser gör det på hjul och på en väg. Men underhållet av vägnätet är kraftigt eftersatt enligt Trafikverket. Myndigheten varnar därför för- Inlämnad
- 2018-04-26
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Etablering av pråmtrafiken i Sverige
Interpellation 2017/18:508 av Boriana Åberg (M)
Interpellation 2017/18:508 Etablering av pråmtrafiken i Sverige av Boriana Åberg M till Statsrådet Tomas Eneroth S I svaret på min skriftliga fråga om etablering av pråmtrafiken skriver infrastrukturminister Tomas Eneroth bland annat att Sverige år 2014 genomförde det grundläggande EU-regelverket för inlandssjöfart och- Inlämnad
- 2018-04-23
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminster Ibrahim Baylan S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren S Civilminister Ardalan Shekarabi S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Samordnings- och- Datum
- 2018-05-03
Trafikverkets förslag till ny vägklassificering
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1224 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/02699/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1224 av Anna-Caren Sätherberg S Trafikverkets förslag till ny vägklassificering Anna-Caren Sätherberg har frågat mig hur jag ser på Trafikverkets förslag till ny klassificering, vägtyp 6, och hur jag ser på resurserna till- Svarsdatum
- 2018-05-02
- Frågeställare
- Anna-Caren Sätherberg (S)
Säkerställande av fungerande snöröjning
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1220 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/02679/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1220 av Lars Beckman M Säkerställande av fungerande snöröjning Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa en väl fungerande vinterväghållning även kommande vinter.- Svarsdatum
- 2018-04-27
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Handläggningstiderna för infrastrukturprojekt som överklagats till regeringen
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1219 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2017/18:1219 av Fredrik Christensson C Handläggningstiderna för infrastrukturprojekt som överklagats till regeringen Fredrik Christensson har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att förkorta handläggningstiderna för infrastrukturprojekt som överklagats till regeringen. Överklaganden- Svarsdatum
- 2018-04-27
- Frågeställare
- Fredrik Christensson (C)
Trafikverkets ansvar för delar av vägnätet
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1207 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2017/18:1206 Allmänna vägar som blir enskilda vägar och 2017/18:1207 Trafikverkets ansvar för delar av vägnätet, båda av Sten Bergheden M Sten Bergheden har frågat mig om jag på något sätt fått information om och godkänt att Trafikverket lämnar ifrån sig ansvaret för dessa vägar och om jag tänker acceptera- Svarsdatum
- 2018-04-27
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)