Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Vissa ändringar i sjukförsäkringen (förnyad behandling)
Betänkande 2010/11:SfU12
Riksdagen gav regeringen i uppdrag att ändra i sjukförsäkringen. Den ena ändringen gäller reglerna för prövningen av arbetsförmågan. Efter 180 dagars sjukskrivning kan den försäkrade i dag inte bara prövas mot arbete hos sin arbetsgivare, utan även mot den reguljära arbetsmarknaden i övrigt eller annat lämpligt arbete som finns tillgängligt. I stället ska de regler som gällde fram till 2008 återinföras. Det innebär att arbetsförmågan ska prövas mot arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden eller mot annat lämpligt arbete som finns tillgängligt. Regeringen bör återkomma med ett förslag till ändring som ska träda i kraft senast den 1 januari 2012. Den andra ändringen gäller personer som tidigare har haft tidsbegränsad sjukersättning och som har förlorat rätten till sjukpenning efter sjukförsäkringsreformen 2008. Den tidsbegränsade sjukersättningen avskaffades, liksom möjligheten att återfå sin sjukpenninggrundande inkomst efter en period med sådan sjukersättning. Vissa personer kan därför inte få någon sjukpenning i dag. Dessa personer ska få en ersättning som ligger i nivå med den tidigare tidsbegränsade sjukersättningen, förutsatt att deras arbetsförmåga fortfarande är nedsatt. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att en sådan ersättning införs senast den 1 januari 2012.- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 10, 115 minuter
- Justering
- 2011-06-30
- Debatt
- 2011-07-01
- Beslut
- 2011-07-01
Omfattningen av bidragsbrott
Skriftlig fråga 2010/11:592 av Eneroth, Tomas (S)
den 17 juni Fråga 2010/11:592 Omfattningen av bidragsbrott av Tomas Eneroth S till statsrådet Ulf Kristersson M Riksrevisionen har nyligen överlämnat sin granskning av regeringens och myndigheternas arbete med den så kallade bidragsbrottslagen. Där konstateras att regeringens styrning baseras på en föreställning- Inlämnad
- 2011-06-17
- Besvarare
- Anders Borg (M)
med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken
Motion 2010/11:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken S47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa vårdnadsbidraget. Motivering Regeringen har i proposition- Inlämnad
- 2011-06-15
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ersättning till nämndemän
Skriftlig fråga 2010/11:533 av Eneroth, Tomas (S)
den 19 maj Fråga 2010/11:533 Ersättning till nämndemän av Tomas Eneroth S till justitieminister Beatrice Ask M Nämndemännens ekonomiska ersättning vid de svenska domstolarna har varit ett ämne för diskussion under många år. Den senaste förändring som genomfördes 2007 var avsedd som en förbättring, men har i många- Inlämnad
- 2011-05-19
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition
Motion 2010/11:Fi9 av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Fi9 av Håkan Juholt m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition S2001 Motivering Full sysselsättning är målet för Socialdemokraternas ekonomiska politik. Sverige ska ha sunda offentliga finanser. Det är en förutsättning för uthållig hållbar tillväxt och- Inlämnad
- 2011-05-02
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Försäkringskassans lokala närvaro
Betänkande 2010/11:SfU10
På grund av lägre anslag från 2013 behöver Försäkringskassan avveckla sina servicekontor, lokalkontor och serviceplatser. Servicekontoren drivs tillsammans med Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Riksdagen menar att förslaget därmed kommer att drabba såväl försäkrade hos Försäkringskassan som andra myndigheters service. Med anledning av detta har riksdagen beslutat att regeringen ska återkomma med förslag på hur medborgarnas behov av att Försäkringskassan är tillgänglig lokalt, med möjligheter till personliga möten, ska tillgodoses. Regeringen ska också komma med förslag som bidrar till ökad samverkan mellan statliga myndigheter.- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 24, 76 minuter
- Justering
- 2011-04-07
- Debatt
- 2011-04-13
- Beslut
- 2011-04-14
Svenska hus till Japan
Skriftlig fråga 2010/11:392 av Eneroth, Tomas (S)
den 17 mars Fråga 2010/11:392 Svenska hus till Japan av Tomas Eneroth S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Jordbävningskatastrofen i Japan har resulterat i en omfattande förstörelse. Stora insatser görs nu för att rädda liv och genomföra hjälpinsatser för drabbade och det råder givetvis ingen tvekan- Inlämnad
- 2011-03-17
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
med anledning av skr. 2010/11:29 Migration och asylpolitik
Motion 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:29 Migration och asylpolitik s64001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av reglerna för anhöriginvandring Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2010-11-17
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Ekonomisk familjepolitik
Motion 2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. S Ekonomisk familjepolitik S47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ett nytt politiskt mål för politikområdet Ekonomisk familjepolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en solidarisk välfärd med- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU1 2010/11:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Individuell prövning av arbetsförmågan i reglerna om sjukförsäkring
Motion 2010/11:Sf361 av Tomas Eneroth m.fl. (S, MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf361 av Tomas Eneroth m.fl. S, MP, V Individuell prövning av arbetsförmågan i reglerna om sjukförsäkring S47003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer med förslag till ändring av lagen om allmän försäkring med en bestämmelse om att genomföra en- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Pensionärers ekonomiska situation
Motion 2010/11:Sf357 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf357 av Tomas Eneroth m.fl. S Pensionärers ekonomiska situation S47002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om pensionärers ekonomiska situation.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU1 2010/11:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Motion 2010/11:Sf352 av Tomas Eneroth m.fl. (S, MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf352 av Tomas Eneroth m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Motion 2010/11:Sf348 av Tomas Eneroth m.fl. (S, MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf348 av Tomas Eneroth m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom MP1018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt uppställning:- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Motion 2010/11:Sf347 av Tomas Eneroth m.fl. (S, MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf347 av Tomas Eneroth m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp MP1017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Regionalutveckling i hela Sverige
Motion 2010/11:N429 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N429 av Tomas Eneroth m.fl. S Regionalutveckling i hela Sverige s10041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regionalutveckling i hela landet. Motivering Som företrädare för Socialdemokraterna från Blekinge, Gotland,- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
ROT-avdrag för hyresrätter
Motion 2010/11:Sk346 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk346 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S ROT-avdrag för hyresrätter s30104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av se över möjligheten att bygga ut ROT-avdraget till att även gälla för hyresrätter. Motivering- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den ekonomiska ersättningen till nämndemän
Motion 2010/11:Ju413 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju413 av Clas-Göran Carlsson m.fl. S Den ekonomiska ersättningen till nämndemän s78042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av den ekonomiska ersättningen till nämndemän. Motivering Nämndemännens ekonomiska- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stödet till de nya universiteten
Motion 2010/11:Ub398 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub398 av Tomas Eneroth m.fl. S Stödet till de nya universiteten s6074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för de nya universiteten. Motivering Sverige måste ha ambitionen att vara en ledande kunskaps- och- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regional utveckling
Motion 2010/11:N337 av Tomas Eneroth och Clas-Göran Carlsson (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N337 av Tomas Eneroth och Clas-Göran Carlsson S Regional utveckling s14076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regional utveckling anslaget 1:1. Motivering Sedan lång tid tillbaka finns det ett fördelningssystem- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag