Pyry Niemi (SocDem)
Tidigare riksdagsledamot
- Constituency
- Uppsala County
- Birth year
- 1965
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2018-10-2 – 2020-10-23
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2020-11-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2020-3-26 – 2020-9-13
- Deputy member
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputy member
- 2019-5-9 – 2019-6-12
- Deputy member
- 2018-11-15 – 2018-12-5
- Deputy member
- 2018-5-15 – 2018-6-14
- Deputy member
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputy member
- 2017-5-2 – 2017-6-14
- Member
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputy member
- 2016-4-12 – 2016-5-25
- Deputy member
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputy member
- 2015-4-14 – 2015-6-16
- Deputy member
- 2014-11-20 – 2014-12-17
Committee on European Union Affairs
- Chair
- 2020-11-23 – 2022-9-26
- Chair
- 2020-10-30 – 2020-11-22
- Member
- 2015-10-21 – 2020-10-29
- Deputy member
- 2015-3-26 – 2015-10-21
- Member
- 2010-10-12 – 2014-10-7
- Member
- 2020-2-11 – 2022-9-26
- Chair
- 2018-12-4 – 2022-9-26
- Member
- 2018-10-24 – 2018-12-4
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Member
- 2014-10-7 – 2021-9-13
The Bank of Sweden Tercentenary Foundation
- Personally appointed substitute
- 2020-11-1 – 2022-9-26
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-14, EU-nämnden 10-14 och 15- och utrikesutskottet 14-. Suppleant försvarsutskottet 10-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 19, miljö- och jordbruksutskottet 14-18, EU-nämnden 15 och kulturutskottet 19-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 14-. Ordförande riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen 18-.
Föräldrar
Svetsaren Teuvo Niemi och civilingenjören Raili Lauri Niemi.
Utbildning
Samhällsvetenskaplig linje, Hammargymnasiet, Sandviken 81-82. Fil. kand. samhällsplanerarlinjen och fil. mag. kulturgeograf, Stockholms universitet 86-90 och 02-04.
Anställningar
Lärare, Solna och Sundbyberg 89-95. Säljare/försäljningschef, Lugna Favoriter och Radio Bandit 86-99. Vd/bolagschef, Hogia Business solutions 99-00. Direktör, Pro Active International 00-01. Affärsområdeschef, Observer 01-02. Konsult 02-03. Försäljningsansvarig/telesales, Thomson Fakta 03-04. Konsult m.m., Trenide AB 04-08. Vik. landstingsråd, Uppsala läns landsting 07-08. Vik. pol. sekr. Uppsala läns landsting 08-09. Organisationsombudsman, PRO 09-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Nämndeman, Solna tingsrätt 91-94. Ledamot, Gentekniknämnden 11-, ersättare 10-11.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna kommun 94-98, suppleant 91-94. Kommunfullmäktig, Håbo kommun 02-. Ledamot, kommunstyrelsen, Solna kommun 94-98. Ledamot, kommunstyrelsen, Håbo kommun 02-10. Suppleant, kulturnämnden, Solna kommun 89-91. Ledamot, byggnadsnämnden, Solna kommun 91-94. Vice ordförande, miljönämnden och miljödelegationen, Solna kommun 94-96. Ordförande, tekniska nämnden, Solna kommun 96-98. Ordförande, tillståndsnämnden, Håbo kommun 99-06, demokratiberedningen 04-06 och bildningsutskottet 05-06. Ledamot, landstingsfullmäktige, Uppsala län 02-12. Ledamot, hälso- och sjukvårdsstyrelsen Uppsala läns landsting 03-06, landstingsstyrelsen 06-13 och ägarberedningen 07-10. Ledamot, näringslivskommittén, Håbo kommun 04-06. Ordförande, länsdelsberedningen, Enköpings och Håbo kommun 03-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Socialdemokraterna Bergshamra 91-94. Ersättare, ledamot Solna AK-styrelse 92-98. Ordförande, Socialdemokraterna Råsunda 94-98. Ersättare, ledamot Håbo AK-styrelse 99-04 och ordförande 04-13. Ersättare, Socialdemokraternas partidistriktsstyrelse Uppsala län 03-04, ledamot 06-11 och vice ordförande/ledamot 11-.
Bostadsort
Bålsta
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Återrapportering från Europeiska rådets möte efter voteringens slut
Statsminister Magdalena Andersson S återrapporterar från extra möte i Europeiska rådet den 3031 maj.- Datum
- 2022-06-02
Information från regeringen om förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023
EU-minister Hans Dahlgren S informerar om förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023.- Datum
- 2022-06-01
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Magdalena Andersson S återrapporterar från extrainsatt möte i Europeiska rådet den 24 februari. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.- Datum
- 2022-03-01
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från Europeiska rådets möte den 2122 oktober. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.- Datum
- 2021-10-26
Vägledning för att säkerställa idrottens roll i bostadsområden
Motion 2021/22:3730 av Anna Wallentheim m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3730 av Anna Wallentheim m.fl. S Vägledning för att säkerställa idrottens roll i bostadsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Boverket i uppdrag att ta fram en vägledning till kommunerna som säkerställer att idrottsanläggningar- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för en tobaksfri skola
Motion 2021/22:3853 av Sanne Lennström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3853 av Sanne Lennström m.fl. S Åtgärder för en tobaksfri skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för vidare åtgärder med målet om en tobaksfri skola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En nollvision för mäns våld mot kvinnor
Motion 2021/22:1811 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1811 av Olle Thorell m.fl. S En nollvision för mäns våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en nollvision för mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Motivering I en- Inlämnad
- 2021-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökat samarbete och delat ansvar för bekämpning av översvämningsmygg
Motion 2021/22:1761 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1761 av Patrik Lundqvist m.fl. S Ökat samarbete och delat ansvar för bekämpning av översvämningsmygg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ett långsiktigt samarbete mellan olika aktörer för att ta fram en gemensam strategi- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högre växel i minoritetspolitiken, dags att utreda sanktioner
Motion 2021/22:1757 av Pyry Niemi och Emilia Töyrä (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:1757 av Pyry Niemi och Emilia Töyrä båda S Högre växel i minoritetspolitiken, dags att utreda sanktioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att införa olika former av sanktioner mot kommuner och regioner- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:KU32
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mellanöstern
Betänkande 2020/21:UU15
Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner som rör länder i Mellanöstern. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020.
Förslagen handlar exempelvis om minoriteters situation i Irak, Iran, Syrien och Turkiet samt om fredsprocessen i Mellanöstern.
- Behandlade dokument
- 47
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 33, 123 minuter
- Justering
- 2021-04-15
- Bordläggning
- 2021-04-21
- Debatt
- 2021-04-22
- Beslut
- 2021-04-28
Incitament för filmproduktion i Sverige
Skriftlig fråga 2020/21:1287 av Pyry Niemi (S)
Fråga 2020/21:1287 Incitament för filmproduktion i Sverige av Pyry Niemi S till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Så här löd ett pressmeddelande från regeringen den 20 december 2017: I går tog närings- och innovationsminister Mikael Damberg och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke emot Tillväxtverket- Inlämnad
- 2021-01-15
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Förenta nationerna m.m.
Betänkande 2020/21:UU8
Riksdagen sa nej till 13 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 och 2020 om Förenta nationerna (FN) och FN-systemet. I samband med detta lyfte riksdagen att FN är ryggraden i det internationella systemet och underströk FN:s roll i hanteringen av internationella kriser och konflikter. Riksdagen ansåg vidare att ytterligare åtgärder behövs för att reformera säkerhetsrådet och att det är angeläget att kringskära vetorätten.
- Behandlade dokument
- 8
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 9, 43 minuter
- Justering
- 2020-11-12
- Bordläggning
- 2020-11-17
- Debatt
- 2020-11-18
- Beslut
- 2020-11-18
Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och uppföljning
Motion 2020/21:2104 av Pyry Niemi och Inga-Lill Sjöblom (båda S)
Motion till riksdagen 2020/21:2104 av Pyry Niemi och Inga-Lill Sjöblom båda S Högre växel i minoritetspolitiken stärkt samordning och uppföljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp och säkerställa att kommuner och regioner följer den nya minoritetslagstiftningen- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:KU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Försäkringsgivares hantering av personskadeståndsanspråk
Motion 2020/21:2103 av Pyry Niemi och Inga-Lill Sjöblom (båda S)
Motion till riksdagen 2020/21:2103 av Pyry Niemi och Inga-Lill Sjöblom båda S Försäkringsgivares hantering av personskadeståndsanspråk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en ny paragraf i 5 kap. skadeståndslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inför återigen idrott som begrepp i PBL (plan- och bygglagen)
Motion 2020/21:2102 av Pyry Niemi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2102 av Pyry Niemi m.fl. S Inför återigen idrott som begrepp i PBL plan- och bygglagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återigen införa begreppet idrott i PBL plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättra förarutbildningen för mopedbil
Motion 2020/21:2189 av Pyry Niemi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2189 av Pyry Niemi m.fl. S Förbättra förarutbildningen för mopedbil Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förarutbildningen för mopedbil och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt statistik från Transportstyrelsen- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Långsiktigt och gemensamt ansvar för bekämpningen av översvämningsmyggor
Motion 2020/21:2528 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2528 av Patrik Lundqvist m.fl. S Långsiktigt och gemensamt ansvar för bekämpningen av översvämningsmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ett långsiktigt samarbete mellan olika aktörer för att ta fram en gemensam- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ambulanssjukvård
Motion 2020/21:1647 av Eva Lindh m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1647 av Eva Lindh m.fl. S Ambulanssjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av författningarna som berör gränsöverskridande ambulans- och sjuktransporter i Norden och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lagen om valfrihetssystem
Motion 2020/21:1642 av Eva Lindh m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1642 av Eva Lindh m.fl. S Lagen om valfrihetssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa och reglera etableringsrätten och avskaffa lagen om valfrihetssystem inom de områden där missbruket är som störst och tillkännager detta- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:FiU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Motverka rasism i skolan
Motion 2020/21:1632 av Sanne Lennström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1632 av Sanne Lennström m.fl. S Motverka rasism i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att återkomma med förslag som effektivt motverkar rasism inom skolans verksamhet och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag