Kenneth G Forslund (SocDem)
Förste vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Constituency
- Västra Götaland County West, seat 1
- Title
- Information Officer
- Birth year
- 1967
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telephone
- 08-786 43 57
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Member of Parliament
First Deputy Speaker
Committee on Defence
Deputy member
Deputy Chair
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2002-9-30 – 2026-9-21
Member of Parliament
- First Deputy Speaker
- 2022-9-26 – 2026-9-21
Committee on Foreign Affairs
- Chair
- 2019-2-28 – 2022-9-26
- Deputy Chair
- 2018-10-2 – 2019-2-28
- Member
- 2018-10-2 – 2018-10-2
- Chair
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on Defence
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Member
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Chair
- 2021-3-18 – 2021-4-21
- Deputy Chair
- 2020-12-8 – 2020-12-15
- Member
- 2020-11-10 – 2020-12-8
- Chair
- 2020-3-26 – 2020-9-13
- Member
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Chair
- 2019-5-9 – 2019-6-12
- Member
- 2018-11-15 – 2018-12-5
- Member
- 2018-5-15 – 2018-6-14
- Chair
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Member
- 2017-5-2 – 2017-6-14
- Chair
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Member
- 2016-4-12 – 2016-5-25
- Chair
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputy Chair
- 2015-5-19 – 2015-6-16
- Member
- 2015-4-14 – 2015-5-19
- Chair
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputy member
- 2014-4-15 – 2014-6-12
- Deputy member
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputy member
- 2013-4-23 – 2013-6-18
- Deputy member
- 2013-2-21 – 2013-3-6
- Deputy member
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputy member
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputy member
- 2011-9-20 – 2011-9-21
- Deputy member
- 2011-6-16 – 2011-6-17
- Deputy member
- 2011-3-31 – 2011-4-1
- Deputy member
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputy member
- 2010-2-4 – 2010-3-3
- Deputy member
- 2009-2-12 – 2009-3-12
- Deputy member
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Deputy member
- 2007-10-18 – 2008-6-18
- Deputy member
- 2007-3-22 – 2007-6-1
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputy member
- 2006-5-18 – 2006-6-14
- Deputy member
- 2005-11-22 – 2005-12-7
- Member
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Deputy member
- 2004-5-11 – 2004-5-26
- Deputy member
- 2004-2-5 – 2004-2-18
- Deputy member
- 2003-6-11 – 2003-6-12
- Deputy member
- 2002-12-3 – 2002-12-18
Joint Committee on the Constitution and Foreign Affairs
- Member
- 2007-3-27 – 2009-5-6
- Deputy member
- 2003-2-18 – 2003-11-20
Joint Committee on Foreign Affairs, the Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2003-2-18 – 2003-5-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Health and Welfare
- Deputy member
- 2005-2-15 – 2005-3-16
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
- Deputy member
- 2011-6-21 – 2012-3-29
- Member
- 2003-10-17 – 2008-4-1
The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly
- Deputy Chair
- 2018-10-24 – 2022-10-24
- Member
- 2014-10-28 – 2018-10-24
- Deputy Chair
- 2022-10-27 –
The War Delegation
- Member
- 2014-10-14 – 2022-10-9
Advisory Council on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2022-10-2
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kungälv 97–06. Ersättare, kommunstyrelsen 95–02. Ersättare, Stiftelsen Kungälvsbostäder 95–02. Ledamot, Kungälvs lokala hälso- och sjukvårdsnämnd (Bohuslandstinget) 95–98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. 1:a vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 02–14, ordförande 14–18 och 19–22, vice ordförande 18–19. Ledamot EU-nämnden 03–08. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 21, ordförande 14, 15, 16, 17, 19, 20 och 21 och vice ordförande 15 och 20. Ledamot sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Suppleant konstitutionsutskottet 02–06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 och 14. Suppleant sammansatta utrikes- och miljö- och jordbruksutskottet 03, konstitutions- och utrikesutskottet 03, utrikes- och socialutskottet 05, försvarsutskottet 10–18 och 22–, EU-nämnden 11–12 och skatteutskottet 14–18. Ledamot krigsdelegationen 14–22 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14–18, vice ordförande 18–22. Vice ordförande riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22–. Suppleant Utrikesnämnden 14–22.
Föräldrar
Byggnadsarbetaren Roland Forslund och Margit Forslund, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 86.
Anställningar
Utbildare, ABF Kungälv 91–94. Pressekreterare, Socialdemokraternas kansli, Stockholms läns landsting 95–97. Informationsombudsman, Socialdemokraterna i Västsverige 97–98 och Socialdemokraterna i Stockholms län 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 23–.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
med anledning av skr. 2008/09:196 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2008
Motion 2008/09:U24 av Björn von Sydow m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:U24 av Björn von Sydow m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:196 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2008 s92015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast lägger fram förslag till ändring i sekretesslagen 9 kap. 16 enligt- Inlämnad
- 2009-06-17
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2008/09:189 Biståndets resultat
Motion 2008/09:U22 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:U22 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:189 Biståndets resultat s92014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förstärkta resurser till Sadev och en utveckling av redovisningsmetoderna. Motivering- Inlämnad
- 2009-05-20
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008
Betänkande 2008/09:UU10
Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat sitt arbete inom EU under 2008. Regeringens skrivelse täcker hela EU:s verksamhet men utrikesutskottet har särskilt tagit upp följande ämnen: EU:s utvidgning EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt bilaterala och regionala förbindelser Ekonomiska och finansiella frågor samt EU:s budgetöversyn Den gemensamma marknaden och EU:s handelspolitik Bekämpning av terrorism Jämställdhet och arbetet mot diskriminering Miljö- och jordbrukspolitik Migrations- och socialpolitik EU-institutionernas verksamhet Förberedelserna för Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd hösten 2009 Utformningen av regeringens skrivelse Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.- Behandlade dokument
- 41
- Förslagspunkter
- 28
- Reservationer
- 23
- Anföranden och repliker
- 47, 176 minuter
- Beredning
- 2009-04-14
- Justering
- 2009-04-23
- Debatt
- 2009-05-06
- Beslut
- 2009-05-06
med anledning av skr. 2008/09:137 Sveriges samarbete med Nato inom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR), Partnerskap för fred (PFF) och krishanteringsinsatser
Motion 2008/09:U18 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:U18 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:137 Sveriges samarbete med Nato inom Euroatlantiska partnerskapsrådet EAPRPartnerskap för fred PFF och krishanteringsinsatser s92012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2008/09:UU11
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av skr. 2008/09:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008
Motion 2008/09:U14 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:U14 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 s92013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jobben. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2008/09:UU10
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Socialtjänstfrågor
Betänkande 2008/09:SoU16
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om socialtjänstfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.- Behandlade dokument
- 65
- Förslagspunkter
- 22
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 26, 100 minuter
- Justering
- 2009-03-12
- Debatt
- 2009-03-25
- Beslut
- 2009-03-25
med anledning av prop. 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust
Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust 92011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner regeringens förslag under den ytterligare förutsättningen att klargörande av problematiken- Inlämnad
- 2009-02-13
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen för riksdagen- Inlämnad
- 2008-12-03
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2008/09:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)
Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan KFOR s92009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avsluta det svenska bidraget- Inlämnad
- 2008-12-01
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2008/09:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
med anledning av skr. 2008/09:11 Frihet från förtryck – skrivelse om Sveriges demokratibistånd
Motion 2008/09:U6 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:U6 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:11 Frihet från förtryck skrivelse om Sveriges demokratibistånd s92008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om demokratibistånd till Ryssland. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2008-10-15
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:UU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2008/09:U351 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:U351 av Urban Ahlin m.fl. s Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd s92006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring 1:1- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2008/09:UU2
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
En rättvis värld är möjlig
Motion 2008/09:U349 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:U349 av Urban Ahlin m.fl. s En rättvis värld är möjlig s92007 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 Motivering 9 Solidaritetspolitik vårt utvecklingssamarbete 10 Bakgrund 10 Politik för hållbar global utveckling 11 Solidaritetspolitik 11 Fattigdomsbekämpning i centrum 12- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 101
- Utskottsberedning
- 2008/09:JuU24 2008/09:JuU4 2008/09:KU1 2008/09:UU10 2008/09:UU11 2008/09:UU13 2008/09:UU14 2008/09:UU15 2008/09:UU16 2008/09:UU2 2008/09:UU3 2008/09:UU6 2008/09:UU8 2009/10:UU13 2009/10:UU14 2009/10:UU15 2009/10:UU9
- Riksdagsbeslut
- (101 yrkanden): 101 avslag
Religiösa friskolor
Motion 2008/09:Ub582 av Kenneth G Forslund (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub582 av Kenneth G Forslund s Religiösa friskolor s37026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om religiösa friskolor. Motivering Alla barn har rätt till en objektiv och allsidig undervisning. Den gemensamma värdegrunden- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Universitet, högskolor och forskning i Västsverige
Motion 2008/09:Ub580 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub580 av Leif Pagrotsky m.fl. s Universitet, högskolor och forskning i Västsverige s80054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om universitet, högskolor och forskning i Västsverige. Motivering Ett flertal mycket kända- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sjukvården i Västsverige
Motion 2008/09:So562 av Carina Ohlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:So562 av Carina Ohlsson m.fl. s Sjukvården i Västsverige s80059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sjukvården i Västsverige. Motivering Människors tillgång till en kvalitativt god sjukvård, som är placerad så att- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Polishögskola
Motion 2008/09:Ju457 av Phia Andersson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ju457 av Phia Andersson m.fl. s Polishögskola s80053 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om polishögskola i Västsverige. Motivering Västsverige är en region, vars samhällen befinner sig i utveckling och som växer.- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återupprättande av bostadspolitiken
Motion 2008/09:C307 av Birgitta Eriksson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:C307 av Birgitta Eriksson m.fl. s Återupprättande av bostadspolitiken s68014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om allas rätt till en god bostad och till en rimlig kostnad. Motivering Hyresrätten är viktig på bostadsmarknaden,- Inlämnad
- 2008-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:CU32
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Allmännyttan
Motion 2008/09:C258 av Birgitta Eriksson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:C258 av Birgitta Eriksson m.fl. s Allmännyttan s68009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om allmännyttan. Motivering De allmännyttiga bostäderna är mycket viktiga för att alla medborgare ska garanteras en god bostad- Inlämnad
- 2008-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:CU32
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag