Hillevi Larsson (SocDem)
Tidigare riksdagsledamot
- Constituency
- City of Malmö
- Title
- Political Adviser
- Birth year
- 1974
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Off duty
- 2021-10-20 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 2012-1-1 – 2021-10-20
- Off duty
- 2011-11-1 – 2011-12-31
- Ordinary member
- 2011-7-1 – 2011-10-31
- Off duty
- 2010-12-1 – 2011-6-30
- Ordinary member
- 2009-10-17 – 2010-11-30
- Off duty
- 2009-9-14 – 2009-10-16
- Ordinary member
- 2009-1-2 – 2009-9-13
- Off duty
- 2008-6-9 – 2009-1-1
- Ordinary member
- 2004-11-1 – 2008-6-8
Member of Parliament
- Alternate member
- 2002-9-30 – 2004-10-31
- Ersättare
- 1998-11-23 – 2002-9-30
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2017-7-1 – 2018-9-24
- Deputy Chair
- 2017-3-2 – 2017-6-30
- Member
- 2016-1-1 – 2017-3-2
- Deputy Chair
- 2015-9-18 – 2015-12-31
- Member
- 2014-10-7 – 2015-9-18
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Taxation
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1998-12-18 – 2002-9-30
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2018-3-13 – 2018-5-24
Committee on Civil Law
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2009-1-14
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-10
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98- (statsrådsersättare 981123-041031). Ledamot lagutskottet 02-06, civilutskottet 06-15, 16-18 och vice ordförande 15-17 samt sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ledamot EU-nämnden 02-06. Suppleant kulturutskottet 98-02, justitieutskottet 06-10, skatteutskottet 10-18 och civilutskottet 18-. Suppleant EU-nämnden 06-09.
Föräldrar
Yrkesinspektören Gunnar Larsson och bibliotekarien Birgitta Strandsjö.
Utbildning
Gymnasieskola, musikinriktning 91-92. Statsvetenskaplig-humanistisk linje, komvux 93-94. Journalistlinjen, Skurups folkhögskola 98.
Anställningar
EU-informatör/debattör 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 96-98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Ungdomsstyrelsen 00-02. Ledamot, EU 2004-kommittén 02-06. Ordförande, Expertgruppen för miljöstudier 06-07. Styrelseledamot, Teracom 06-07. Ledamot, parlamentarisk referensgrupp till 2014 års vårdnadsutredning 15-.
Kommunala uppdrag
Ledamot, biblioteksnämnden, Malmö 94-95. Stadsdelsfullmäktig, Västra innerstaden 95-98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Republikanska föreningen 05-08, valberedningen 08-10. Ordförande, S-kvinnor Malmö 08-19. Ordförande, Global (s) internationella förening 05-07, suppleant 07-11. Suppleant, Malmö arbetarekommuns styrelse (Socialdemokraterna i Malmö). Suppleant, Broderskaps styrelse Malmö 09-11. Suppleant, S-kvinnors förbundsstyrelse 07-09, ledamot 09-19. Tidigare ledamot, EU-utskottet och internationella utskottet, Socialdemokraterna i Skåne. Tidigare suppleant Västra innerstadens S-förening. Suppleant, ESP (Europeiska Socialdemokraters Parti) Skåne 10-. Ledamot, Radio A stödförening Malmö 09-11. Adjungerad, Fosie socialdemokratiska förening 06-. Ledamot, riksdagens hbt-grupp 98-06, suppleant 06-. Sammankallande, RRS (Riksdagens Republikanska Sällskap) 05-. Sammankallande, Riksdagens nätverk för Västsahara 98-11. Valberedningen, Avantgarde Skåne 08-. Revisor, S-kvinnoklubben KARL Malmö 08-. Revisorsersättare, Västra innerstadens S-förening 09-. Revisorsersättare, Unga sossars-förening 10-. Adjungerad, Skånes S-kvinnor 11- och vice ordförande S-kvinnor 11-.
Litteratur
Riskera allt för en dröm (04), För Sverige - Nuförtiden. En antologi om Carl XVI Gustaf (06, tillsammans med andra), Eureka! vägar ut ur krisen (06, tillsammans med andra) och Oböjligt: kvinnor om reumatism (06, tillsammans med andra).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
kurdernas situation i Turkiet
Skriftlig fråga 1999/2000:1198 av Larsson, Hillevi (s)
den 10 juli Fråga 1999/2000:1198 av Hillevi Larsson s till utrikesminister Anna Lindh om kurdernas situation i Turkiet Vi minns alla Saddam Husseins aggression mot kurderna efter Gulfkriget, när hundratusentals kurder fördrevs över gränsen till Turkiet. Världsopinionen tvingade därefter säkerhetsrådet att skapa den- Inlämnad
- 2000-07-10
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
Homosexuellas rättigheter
Motion 1999/2000:So225 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, v, mp, c, s)
Motion till riksdagen 1999/2000:So225 av Westerholm, Barbro fp Homosexuellas rättigheter Utgångspunkter Alla människor har vissa grundläggande behov gemensamt. Till dessa hör behov av kärlek, sex, trygghet och gemenskap med andra människor. Kärlek är en viktig drivkraft för såväl personlig som samhällelig utveckling.- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 45
- Utskottsberedning
- -----------------------1999/2000:JuU6 1999/2000:KrU9 1999/2000:KU11 1999/2000:LU16 1999/2000:LU22 1999/2000:LU3 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU7 1999/2000:SoU9 1999/2000:UbU9 2000/01:UU4
- Riksdagsbeslut
- (45 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation
Kvinnofrid
Motion 1999/2000:So485 av Elisebeht Markström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:So485 av Markström, Elisebeht s Kvinnofrid Genom riksdagens beslut Kvinnofrid våren 1998 igångsattes ett stort arbete för alla berörda myndigheter. Nyckelord i det kommande arbetet är kompetenshöjning, attitydförändring, bättre bemötande, metodutveckling och samverkan. Kvinnojourerna- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1999/2000:JuU23 1999/2000:SoU12 1999/2000:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
Malmös utvecklingsmöjligheter
Motion 1999/2000:N381 av Leif Jakobsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:N381 av Jakobsson, Leif s Malmös utvecklingsmöjligheter Malmö är en stad i stark förvandling. Omställningen från en utpräglad industristad till en mångkulturell högskolestad i den framväxande Öresundsregionens centrum är en positiv och framträdande tendens i bilden av Malmö. Samtidigt- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:NU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Skåne
Motion 1999/2000:N339 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:N339 av Ahlqvist, Johnny s Skåne Inledning Skåne är Sveriges brofäste till kontinenten. Så har det alltid varit, men Skånes geografiska läge har blivit en än större tillgång efter det att järnridån lyfts i öster och de baltiska staterna återuppstått. Skåne blir en naturlig mötesplats- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:NU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Samhällsekonomisk kalkyl vid besparingar
Motion 1999/2000:Fi901 av Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Fi901 av Larsson, Hillevi s Samhällsekonomisk kalkyl vid besparingar Ett sätt att spara pengar är nedskärningar som ofta utmynnar i färre personal, eftersom det är lönerna som är den stora kostnaden. Tyvärr leder dessa nedskärningar ofta till sämre service. Exempelvis inom skola och- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Ersättningsprinciper för radio- och taltidningsutgivning
Motion 1999/2000:K312 av Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:K312 av Larsson, Hillevi s Ersättningsprinciper för radio- och taltidningsutgivning Staten har under ett antal år bekostat utgivningen av ett 60-tal radio- och taltidningar som betjänar människor som på grund av sjukdom och/eller handikapp inte annars har möjlighet att tillgodogöra sig- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1999/2000:KU1
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Borttagande av karensdagen
Motion 1999/2000:Sf269 av Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Sf269 av Larsson, Hillevi s Borttagande av karensdagen På senare tid har en dramatisk ökning av antalet långtidssjukskrivningar skett. Situationen på arbetsmarknaden är den att vissa arbetar för mycket och andra plågas av sin arbetslöshet. Många på arbetsmarknaden drabbas av kronisk- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Arbetsskadeförsäkring
Motion 1999/2000:Sf220 av Britt-Marie Lindkvist och Hillevi Larsson (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Sf220 av Lindkvist, Britt-Marie s Arbetsskadeförsäkring Den ändring i gällande lagstiftning som genomfördes 1993 i riksdagen har gjort det näst intill omöjligt för den skadade att få ersättning för förslitningsskador som är arbetsrelaterade. Nu gällande bevisregler, enligt lagen om arbetsskadeförsäkring,- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Pendling
Motion 1999/2000:Sk752 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Sk752 av Granlund, Marie s Pendling Öresundsregionen är en stark och dynamisk utvecklingsregion. Öresundsförbindelsen skapar helt nya förutsättningar. I första hand knyts Skåne och Själland samman till en ny hemmamarknad med tre och en halv miljon innevånare. Det vidgar förutsättningarna- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:SkU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation