Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Sjöfartsverkets möjligheter att stödja Försvarsmakten
Interpellation 2016/17:609 av Mikael Oscarsson (KD)
Interpellation 2016/17:609 Sjöfartsverkets möjligheter att stödja Försvarsmakten av Mikael Oscarsson KD till Statsrådet Tomas Eneroth S Sommaren 2012 var regeringens utredare Jan Hyllander klar med sin maritimutredning. Där föreslås att sjöverkande myndigheters operativa resurser bör utnyttjas i större utsträckning. Utredningen- Inlämnad
- 2017-08-29
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Terrorhot mot järnvägen
Interpellation 2016/17:603 av Per Klarberg (SD)
Interpellation 2016/17:603 Terrorhot mot järnvägen av Per Klarberg SD till Statsrådet Tomas Eneroth S 14 juli 2016. En attentatsman i Nice kör in med lastbil bland nationaldagsfirande människor på strandpromenaden. 86 dör och 434 skadas. 8 december 2016. Mitt under en pågående julmarknad kör en lastbil in bland människor- Inlämnad
- 2017-08-22
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Bilpooler
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1912 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Dnr N2017/05642/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1912 av Jessica Rosencrantz M Bilpooler Jessica Rosencrantz har frågat mig hur jag ställer mig till Utredningen om cirkulär ekonomis förslag till definition av bilpool, och när vi kan förvänta oss att jag och regeringen- Svarsdatum
- 2017-09-20
- Frågeställare
- Jessica Rosencrantz (M)
Flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda
Interpellation 2016/17:616 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2016/17:616 Flyglinjen TorsbyHagforsArlanda av Daniel Bäckström C till Statsrådet Tomas Eneroth S Sveriges behöver utveckling i hela landet. Förutsättningarna för tillväxt i våra regioner skiljer sig åt på många sätt. Det handlar om arbetsmarknadens omfattning, näringslivets sammansättning, bostadsmarknaden,- Inlämnad
- 2017-09-01
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda
Interpellation 2016/17:606 av Peter Helander (C)
Interpellation 2016/17:606 Trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda av Peter Helander C till Statsrådet Tomas Eneroth S Sverige är EU:s näst mest glesbefolkade land, vilket förutsätter effektiva transporter om man ska kunna bo och leva på andra orter än i huvudstaden. För att skapa effektiva transporter i Sverige krävs- Inlämnad
- 2017-08-25
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Kvarkentra?ken
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1868 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Dnr N2017/05073/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1868 av Nina Lundström L Kvarkentrafiken Nina Lundström har frågat mig om vilka åtgärder som jag avser att vidta för att Kvarkentrafiken ska kunna utvecklas. En utgångspunkt för den svenska transportpolitiken är sedan- Svarsdatum
- 2017-09-14
- Frågeställare
- Nina Lundström (L)
Transporter av spannmål
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1897 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Dnr N2017/05585/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1897 av Sten Bergheden M Transporter av spannmål Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se över regelverket och ta initiativ till att införa en tillfällig dispens från kör- och vilotiderna- Svarsdatum
- 2017-09-13
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Chicagokonventionen och bränsleskatter
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1886 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Dnr N2017/05555/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1886 av Nina Lundström L Chicagokonventionen och bränsleskatter Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Chicagokonventionen ska revideras så att Icao kan anpassa regler som medger beskattning- Svarsdatum
- 2017-09-13
- Frågeställare
- Nina Lundström (L)
Samordningen i Regeringskansliet
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1879 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Dnr N2017/05611/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1879 av Jeff Ahl SD Samordningen inom Regeringskansliet Jeff Ahl har frågat statsministern vilka brister i samordningen det var som ledde till att statsministern inte hade information om den allvarliga händelsen kring- Svarsdatum
- 2017-09-13
- Frågeställare
- Jeff Ahl (SD)
Information om lastbilars last och färdvägar
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1878 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Dnr N2017/05504/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1878 av Lars Beckman M Information om lastbilars last och färdvägar Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att information om last och färdvägar från Transportstyrelsen inte ska hamna på avvägar.- Svarsdatum
- 2017-09-13
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Höghastighetsbanors påverkan på drift och underhåll av infrastruktur
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1885 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Dnr N2017/05447/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1885 av Nina Lundström L Höghastighetsbanors påverkan på drift och underhåll av infrastruktur Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att befintlig infrastruktur ska underhållas och för- Svarsdatum
- 2017-09-12
- Frågeställare
- Nina Lundström (L)
Fungerande tågtrafik mellan våra huvudstäder
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1882 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Dnr N2017/05550/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1882 av Lars Mejern Larsson S Fungerande tågtrafik mellan våra huvudstäder Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag avser att fortsätta dialogen med den norska infrastrukturministern om vikten av en fungerande tågtrafik- Svarsdatum
- 2017-09-12
- Frågeställare
- Lars Mejern Larsson (S)
Trafiksatsningar i södra Älvsborg
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1880 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Dnr N2017/05552/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1880 av Cecilie Tenfjord-Toftby M Trafiksatsningar i södra Älvsborg Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig om jag och regeringen avser att satsa på tågsträckan GöteborgBorås med anledning av att Trafikverket i sina- Svarsdatum
- 2017-09-12
- Frågeställare
- Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Hinder för tågförbindelsen Stockholm-Oslo
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1869 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Dnr N2017/05440/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1869 av Nina Lundström L Hinder för tågförbindelsen StockholmOslo Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tågtrafiken mellan Stockholm och Oslo ska kunna fortsätta att utvecklas positivt- Svarsdatum
- 2017-09-11
- Frågeställare
- Nina Lundström (L)
Trygga järnvägsövergångar
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1855 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Dnr N2017/05406/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1855 av Monica Haider S Trygga järnvägsövergångar Monica Haider har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa tryggheten vid järnvägsövergångarna. I Sverige finns det cirka 6 800 järnvägsövergångar- Svarsdatum
- 2017-09-11
- Frågeställare
- Monica Haider (S)
Upprustning av Kinnekullebanan
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1850 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Dnr N2017/05386/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1850 av Sten Bergheden M Upprustning av Kinnekullebanan Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att se till att våra mindre järnvägsbanor och Kinnekullebanan verkligen får den upprustning som är nödvändig.- Svarsdatum
- 2017-09-11
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Långa väntetider för uppkörning för körkort
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1849 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Dnr N2017/05385/SUBT Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1849 av Sten Bergheden M Långa väntetider för uppkörning för körkort Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att minska de långa väntetiderna för att få en tid för uppkörning. Jag vill inledningsvis betona att det är en viktig- Svarsdatum
- 2017-09-11
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Tvärförbindelse Södertörn i Stockholms län
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1847 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Dnr N2017/05360/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1847 av Nina Lundström L Tvärförbindelse Södertörn i Stockholms län Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att den nödvändiga Tvärförbindelse Södertörn inte ska försenas eller stoppas. Den- Svarsdatum
- 2017-09-11
- Frågeställare
- Nina Lundström (L)
Väg 225
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1846 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Dnr N2017/05359/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1846 av Nina Lundström L Väg 225 Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka trafiksäkerheten på väg 225. Nina Lundström har tidigare i år ställt samma fråga och jag har ett liknande- Svarsdatum
- 2017-09-11
- Frågeställare
- Nina Lundström (L)
Svensk sjöfarts konkurrenskraft
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1838 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Dnr N2017/05307/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1838 av Anders Åkesson C Svensk sjöfarts konkurrenskraft Anders Åkesson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att på nytt stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft. Inom regeringen pågår arbete inom flera- Svarsdatum
- 2017-09-07
- Frågeställare
- Anders Åkesson (C)