Krister Örnfjäder (SocDem)
Tidigare riksdagsledamot
- Constituency
- Kalmar County
- Title
- Nursing Assistant
- Birth year
- 1952
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 1993-1-26 – 2018-9-24
Member of Parliament
- Ersättare
- 1993-1-11 – 1993-1-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-3-17 – 1992-5-31
Committee on Education
- Deputy member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
- Member
- 1994-1-27 – 1994-10-1
- Deputy member
- 1993-2-18 – 1994-1-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-12-21 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
- Deputy member
- 1993-2-18 – 1994-10-1
- Deputy member
- 1993-1-11 – 1993-1-25
- Deputy member
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Deputy member
- 1992-3-17 – 1992-5-31
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2014-11-25 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2014-11-25
- Deputy member
- 2012-3-23 – 2014-9-29
Committee on Justice
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2012-3-23 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2012-3-22
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2018-5-15 – 2018-6-14
- Deputy member
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputy member
- 2017-5-2 – 2017-6-14
- Deputy member
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputy member
- 2016-4-12 – 2016-5-25
- Deputy member
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputy member
- 2015-4-14 – 2015-6-16
The Riksdag Delegation to the Inter-Parliamentary Union
- Chair
- 2014-11-4 – 2018-9-24
- Member
- 2014-10-28 – 2014-11-4
- First Deputy Chair
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- First Deputy Chair
- 2008-3-26 – 2010-10-4
- Member
- 2006-12-13 – 2008-3-26
- Member
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Nominations Committee
- Member
- 2014-9-29 – 2018-9-24
- Member
- 2006-10-2 – 2010-10-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)
Motion 1992/93:T99 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:T99 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I propositionens bilaga 5 som berör Kommunikationsdepartementets område redovisar regeringen sin syn på SJ:s framtida- Inlämnad
- 1993-05-07
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1992/93:TU39
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan
Motion 1992/93:Ub164 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Ub164 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan Inledning Skolan skall ge kunskaper som ökar alla människors möjligheter till ett bra och innehållsrikt liv. Den skall också medverka till vårt lands framtida utveckling och välstånd. Skolan skall- Inlämnad
- 1993-04-28
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- ---------1992/93:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:200 Telelag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m.
Motion 1992/93:T96 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:T96 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:200 Telelag och en förändrad verksamhetsform för Televerket, m.m. Inledning Ett fungerande telenät och bra teletjänster i hela landet är en nödvändig förutsättning för välfärd för medborgarna och goda betingelser för näringslivet.- Inlämnad
- 1993-04-14
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- ------------1992/93:TU30
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:161 Trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet
Motion 1992/93:T88 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:T88 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:161 Trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet Målet för trafiksäkerhetsarbetet måste vara att alla kan färdas säkert på vägarna. Det gäller samtliga trafikantgrupper, såväl barn och gamla, fotgängare och cyklister, som- Inlämnad
- 1993-04-14
- Förslag
- 28
- Utskottsberedning
- --------------1992/93:TU29 1992/93:TU35
- Riksdagsbeslut
- (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.
Motion 1992/93:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m. I propositionen föreslås att investeringar i vägar och järnvägar skall planeras inom en ram av 88 miljarder kronor för perioden 1994-2003. Utöver detta föreslås 10 miljarder- Inlämnad
- 1993-03-23
- Förslag
- 36
- Utskottsberedning
- ------------------1992/93:TU30 1992/93:TU35
- Riksdagsbeslut
- (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:194 Särskilt statsbidrag till kommuner för ytterligare platser i gymnasieskolan för ett tredje gymnasieår
Motion 1992/93:Ub156 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Ub156 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop 1992/93:194 Särskilt statsbidrag till kommuner för ytterligare platser i gymnasieskolan för ett tredje gymnasieår I en partimotion med anledning av budgetpropositionen föreslog vi socialdemokrater som ett led i kampen mot arbetslösheten- Inlämnad
- 1993-03-23
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- --------1992/93:FiU30
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg
Motion 1992/93:T31 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:T31 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Framtidens transportforskning Trafik och transporter har en vital funktion i vårt samhälle. Efterfrågan på transporttjänster såväl kvantitativt som kvalitativt speglar behovet av resor- Inlämnad
- 1993-03-15
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1992/93:TU34
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg
Motion 1992/93:Ub102 av Hans Gustafsson m.fl. (s, fp, m, c, kds, nyd, -)
Motion till riksdagen 1992/93:Ub102 av Hans Gustafsson m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd, med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg 1. Sammanfattning Proposition nr 170 innehåller bl.a. beskrivning av exempel på ändamålsenliga modeller för forskning vid mindre och medelstora högskolor. Förslaget- Inlämnad
- 1993-03-15
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Placering av tullpersonal i Västerviks kommun
Motion 1992/93:Sk632 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Sk632 av Krister Örnfjäder s Placering av tullpersonal i Västerviks kommun Vid Generaltullstyrelsens senaste omorganisation lades tullens permanenta placering av personal i Västerviks kommun ner, ett beslut som tyvärr fått negativa konsekvenser för de myndigheter som skall upprätthålla- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Lokalisering av statliga arbetstillfällen till Kalmar län
Motion 1992/93:A422 av Marianne Jönsson m.fl. (c, fp, s)
Motion till riksdagen 1992/93:A422 av Marianne Jönsson m.fl. c, s, fp Lokalisering av statliga arbetstillfällen till Kalmar län I denna motion föreslår vi att fler statliga arbetstillfällen lokaliseras till Kalmar län. Det nya mediaverket och statens institutionsstyrelse bör därför lokaliseras till Kalmar län. Allsidig- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1992/93:AU13 1992/93:KU36 1992/93:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Ny cykelled på Öland
Motion 1992/93:T335 av Lena Öhrsvik m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:T335 av Lena Öhrsvik m.fl. s Ny cykelled på Öland Att cykla är bra för hälsa och miljö Att cykla är roligt Men det måste bli säkrare. Vägverket har ett antal projekt för att utveckla cykelturismen och det vardagliga cyklandet och för att förbättra trafiksäkerheten. Bidraget till byggande- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:TU35
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Biståndsprojekt för civil luftfart i de baltiska staterna
Motion 1992/93:U248 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:U248 av Krister Örnfjäder m.fl. s Biståndsprojekt för civil luftfart i de baltiska staterna Sedan några år tillbaka är Estland, Lettland och Litauen självständiga stater. Ett faktum som vi alla har goda skäl att konstatera inför den frotsatta utvecklingen i vårt eget land och de baltiska- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1992/93:UU16
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Bidrag till Baltikum för småskalig verksamhet
Motion 1992/93:U211 av Christer Lindblom m.fl. (fp, m, c, s, kds, nyd)
Motion till riksdagen 1992/93:U211 av Christer Lindblom m.fl. fp, s, m, c, nyd, kds Bidrag till Baltikum för småskalig verksamhet Kunskapsöverföring och kompetensutveckling har hög prioritet i det svenska biståndet till Baltikum. Framför allt gäller detta utveckling av demokratiska institutioner och en fungerande- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:UU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Affärskontakter med Östeuropa
Motion 1992/93:U210 av Lena Öhrsvik m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:U210 av Lena Öhrsvik m.fl. s Affärskontakter med Östeuropa Den pågående demokratiska och ekonomiska utvecklingen i Östeuropa kan, åtminstone på längre sikt, ge en ny marknad för svenskt näringsliv. Företagen i Kalmar län har, med sin geografiska närhet, goda förutsättningar att skapa- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1992/93:UU16
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Lokalisering av nytt landsarkiv till Kalmar
Motion 1992/93:Kr231 av Lena Öhrsvik m.fl. (s, m, c, kds, fp, nyd)
Motion till riksdagen 1992/93:Kr231 av Lena Öhrsvik m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd Lokalisering av nytt landsarkiv till Kalmar Arkivdepåkommittén har lagt fram en plan för försörjning av statliga arkivdepåer fram till år 2000. Förslaget innebär bl.a. att landsarkivet i Vadstena inte skall byggas ut ytterligare, utan man- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:KrU22
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Sysselsättningen i Kalmar län
Motion 1992/93:A407 av Förste vice talman Stig Alemyr m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:A407 av Förste vice talman Stig Alemyr m.fl. s Sysselsättningen i Kalmar län Pressa ner arbetslösheten i ett första steg till 3 procent i Kalmar län. Öka den statliga verksamheten med 3 procent. Öka utbildningsutbudet med 3 3 procent. Öka industriinvesteringarna med 33 procent. Kalmar län- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:AU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Ombildning av AMU-gruppen till aktiebolag
Motion 1992/93:A253 av Krister Örnfjäder (s)
Motion till riksdagen 1992/93:A253 av Krister Örnfjäder s Ombildning av AMU-gruppen till aktiebolag I propositionen föreslås att AMU-gruppen ombildas till aktiebolag. Bolagiseringen bör genomföras i form av en koncern med moderbolag och ett antal dotterbolag. Regeringens proposition innehåller uppgifter om att det- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:AU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Bättre bevakning av våra kuster
Motion 1992/93:Fö610 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:Fö610 av Krister Örnfjäder m.fl. s Bättre bevakning av våra kuster Sydöstra Sveriges kuststräcka är ett långt och svårbevakat område. Sedan lång tid tillbaka finns en tradition med yrkesmässig sjöfart och i modernare tid har en omfattande fritidsbåtsverksamhet tillkommit. För att sköta- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Mönsterås Bruk
Motion 1992/93:N216 av Bengt Kronblad m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:N216 av Bengt Kronblad m.fl. s Mönsterås Bruk Kalmar län och Sverige behöver i dag en politik som ökar investering och tillväxten i industrin. Den ekonomiska kris som råder, med risk för fallande BNP tredje året i rad, är i mångt och mycket liktydigt med en industrikris. Bara på några- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:NU25
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Projekt för företagsutveckling i Kalmar län
Motion 1992/93:N215 av Bengt Kronblad m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:N215 av Bengt Kronblad m.fl. s Projekt för företagsutveckling i Kalmar län Bakgrund till motionen är det svaga sysselsättningsläget med mycket hög arbetslöshet och den sårbarhet för konjunkturoch strukturförändringar som näringslivet i Kalmar län visar. Kontor Arbetslösa Relativ Lediga- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:NU25
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation