Johan Löfstrand (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Östergötland County, seat 88
- Title
- Statistician
- Birth year
- 1976
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
The Social Democratic Party
Committee on Civil Affairs
Deputy member
Committee on Environment and Agriculture
Deputy member
The Riksdag Board
Member
Council for Members' Affairs
Member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2017-7-1 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-2-27 – 2017-6-30
- Ordinary member
- 2016-1-1 – 2017-2-26
- Off duty
- 2015-9-1 – 2015-12-31
- Ordinary member
- 2002-9-30 – 2015-8-31
The Social Democratic Party
- 2022-10-7 –
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Deputy Chair
- 2017-7-1 – 2018-9-24
- Member
- 2017-3-2 – 2017-6-30
- Deputy Chair
- 2016-1-1 – 2017-3-2
- Member
- 2015-9-18 – 2015-12-31
- Deputy Chair
- 2014-10-7 – 2015-9-18
- Member
- 2009-11-28 – 2010-10-4
- Chair
- 2009-11-3 – 2009-11-27
- Member
- 2006-10-10 – 2009-11-3
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2010-10-19 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy Chair
- 2018-3-13 – 2018-5-24
- 2013-3-20 – 2014-3-26
Committee on Civil Law
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
The War Delegation
- Member
- 2014-10-14 – 2022-10-9
The Riksdag Board
- Member
- 2022-10-4 –
Council for Members' Affairs
- Member
- 2022-10-12 –
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot lagutskottet 02–06, civilutskottet 06–09, 10, 15 och 19–22, ordförande 09, vice ordförande 14–15 och 16–18. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14. Suppleant trafikutskottet 02–06, försvarsutskottet 06–14, civilutskottet 22– och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 14–22, riksdagsstyrelsen 22– och ledamotsrådet 22–. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 22–.
Föräldrar
Ombudsmannen Jan Löfstrand och undersköterskan Anita Löfstrand, f. Hadarson.
Utbildning
Fil.mag., statistik. Fil.kand., nationalekonomi.
Anställningar
Livsmedelsarbetare 93–94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Djurskyddsmyndigheten 03–07. Ledamot, Boverkets insynsråd 06–10 och 16–. Ledamot, insynsrådet för Länsstyrelsen i Östergötlands län 11–. Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–14. Ledamot, referensgruppen för ny äktenskapslagstiftning 05–07. Ledamot, referensgruppen för avskaffandet av revisionsplikten 06–08. Ledamot, parlamentariska kommittén om en ny organisation för polisen 10–13. Ledamot, Bostadsplaneringskommittén 15. Regeringens särskilda utredare, Utredningen om vissa konsumentkrediter 15–16.
Kommunala uppdrag
Styrelseledamot, AB Stångåstaden, Linköpings kommun 07–11. Vice ordförande, Mjärdevi Science Park AB 07–15 och styrelseledamot 15–. Styrelseledamot, Tekniska Verken i Linköping AB 11–15 och 18–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU i Östergötland 00–04. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Östergötland 00–. Ordförande, Socialdemokraterna i Linköping 05–11. Styrelseledamot, Sverok –03.
Bostadsort
Linköping
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Hyresrättens ställning
Interpellation 2008/09:361 av Löfstrand, Johan (s)
den 25 februari Interpellation 2008/09:361 Hyresrättens ställning av Johan Löfstrand s till statsrådet Mats Odell kd Det råder brist på små och medelstora hyresbostäder, i Linköping såväl som i andra orter i Sverige. Detta drabbar våra ungdomar som vill flytta hemifrån och det drabbar våra äldre som vill flytta- Inlämnad
- 2009-02-25
- Besvarare
- Mats Odell (KD)
Ägarlägenheter
Betänkande 2008/09:CU16
Från den 1 maj 2009 införs så kallade ägarlägenheter i Sverige. En ägarlägenhet är en egen, så kallad tredimensionell fastighet, i ett flerbostadshus. Innehavaren har direkt äganderätt och kan självständigt överlåta, pantsätta eller hyra ut lägenheten. För att bilda en ägarlägenhet krävs det att den ingår i en sammanhållen enhet om minst tre ägarlägenheter. Ägarlägenheter kan bildas antingen i nyuppförda byggnader eller genom ombildning av äldre byggnader där det aktuella utrymmet inte har använts som bostadslägenhet under de senaste åtta åren. En ägarlägenhet ska som regel få del i en samfällighet som omfattar yttertak, fasader, trapphus, förråd och andra gemensamma anordningar. Denna samfällighet ska förvaltas av en samfällighetsförening. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 27, 106 minuter
- Justering
- 2009-02-10
- Debatt
- 2009-02-18
- Beslut
- 2009-02-19
med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor
Motion 2008/09:C4 av Carina Moberg m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen 2008/09:C4 av Carina Moberg m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor s68098 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor. Motivering Liksom regeringen skriver i sin proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor är huvudfrågan- Inlämnad
- 2009-01-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:CU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Ytterligare järnvägsinvesteringar
Skriftlig fråga 2008/09:408 av Löfstrand, Johan (s)
den 17 december Fråga 2008/09:408 Ytterligare järnvägsinvesteringar av Johan Löfstrand s till statsrådet Åsa Torstensson c Sveriges järnvägar lider av allvarlig kapacitetsbrist. För den fjärde storstadsregionen är problemen omfattande och allvarliga. Det är ständiga förseningar på X 2000-trafiken på Södra stambanan.- Inlämnad
- 2008-12-17
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
med anledning av prop. 2008/09:91 Ägarlägenheter
Motion 2008/09:C3 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:C3 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:91 Ägarlägenheter s68094 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:91 Ägarlägenheter. Motivering Den borgerliga regeringen har under sina två år vid makten monterat ned den sociala bostadspolitiken- Inlämnad
- 2008-12-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:CU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Byggande vid markstridsskolan P 4 i Kvarn och jobbkrisen
Skriftlig fråga 2008/09:341 av Löfstrand, Johan (s)
den 3 december Fråga 2008/09:341 Byggande vid markstridsskolan P 4 i Kvarn och jobbkrisen av Johan Löfstrand s till försvarsminister Sten Tolgfors m Sverige drabbas nu hårt av jobbkrisen som drar över Sverige. Varje vecka hör man om nya varsel, inte minst i byggsektorn. Varselvågen drabbar även Östergötland. Situationen- Inlämnad
- 2008-12-03
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Lag om företagshypotek
Betänkande 2008/09:CU5
Från och med den 1 januari 2009 blir det möjligt för företag att använda lös egendom som säkerhet för lån i näringsverksamhet. Syftet är att göra det lättare för företag att låna pengar med större säkerhet. Den nya rätten till säkerhet som kallas företagshypotek ersätter den s.k. företagsinteckningen som infördes 2004. Den lösa egendomen omfattar inte kassa och bankmedel. Riksdagen sade också ja till att avskaffa statens förmånsrätt för återkrav av utbetald lönegaranti.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 19, 71 minuter
- Justering
- 2008-10-30
- Debatt
- 2008-11-12
- Beslut
- 2008-11-12
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
Motion 2008/09:C444 av Carina Moberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:C444 av Carina Moberg m.fl. s Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik s68081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att införa mål för politikområdet Bostadspolitik i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen avslår upphävandet- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2008/09:CU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Investera i kulturell kreativitet och innovation
Motion 2008/09:Kr338 av Aleksander Gabelic m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Kr338 av Aleksander Gabelic m.fl. s Investera i kulturell kreativitet och innovation s13062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturell kreativitet och innovation och om att ta tillvara kulturarbetarnas kompetens.- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Värdepapper och preliminärskatteavdrag
Motion 2008/09:Sk361 av Johan Löfstrand (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Sk361 av Johan Löfstrand s Värdepapper och preliminärskatteavdrag s30032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om preliminärskatteavdrag vid försäljning av aktier och andra värdepapper. Motivering Dagens system med att- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bostadsrätten som boendeform
Motion 2008/09:Sk425 av Carina Moberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Sk425 av Carina Moberg m.fl. s Bostadsrätten som boendeform s68079 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostadsrätten som upplåtelseform. Bostadsrätten Bostadsrätten i den form vi känner den i dag uppstod i början- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hyresrätten och allmännyttan
Motion 2008/09:C439 av Carina Moberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:C439 av Carina Moberg m.fl. s Hyresrätten och allmännyttan s68078 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hyresrättens betydelse för arbetsmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2008/09:CU1 2008/09:CU32 2008/09:CU33
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
En modern plan- och bygglag
Motion 2008/09:C438 av Carina Moberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:C438 av Carina Moberg m.fl. s En modern plan- och bygglag s68080 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett helhetsgrepp kring PBL-kommitténs arbete bör tas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2008/09:CU30
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Omläggning av riksväg 50 i Motala
Motion 2008/09:T377 av Sonia Karlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:T377 av Sonia Karlsson m.fl. s Omläggning av riksväg 50 i Motala s45052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om omläggning av riksväg 50 i Motala. Motivering Omläggningen av riksväg 50 genom Motala finns med i den nationella- Inlämnad
- 2008-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Länsmuseernas arbete med kulturarvet
Motion 2008/09:Kr289 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Kr289 av Johan Löfstrand och Louise Malmström s Länsmuseernas arbete med kulturarvet s13055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om länsmuseernas viktiga roll i arbetet med att värna kulturarvet. Motivering Länsmuseerna- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KrU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
A-kassan
Motion 2008/09:A399 av Caroline Helmersson-Olsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:A399 av Caroline Helmersson-Olsson m.fl. s A-kassan s27139 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändringarna i a-kassan. Motivering Sedan den borgerliga regeringen genomförde kraftiga försämringar har nära 500- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sms-lån och överskuldsättning
Motion 2008/09:C440 av Carina Moberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:C440 av Carina Moberg m.fl. s Sms-lån och överskuldsättning s68072 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa mål för politikområdet Konsumentpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2008/09:CU1 2008/09:CU25
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
En rättvis trafikförsäkring
Motion 2008/09:C437 av Carina Moberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:C437 av Carina Moberg m.fl. s En rättvis trafikförsäkring s68073 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en rättvis trafikförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:CU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utskottsorganisationen
Motion 2008/09:K354 av Carina Moberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:K354 av Carina Moberg m.fl. s Utskottsorganisationen s68077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nuvarande utskottsorganisationen ska utvärderas. Motivering Den nuvarande utskottsorganisationen kom- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag