Isak From (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Västerbotten County, seat 205
- Title
- Driftstekniker.
- Birth year
- 1967
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- isak.from@riksdagen.se
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
The Social Democratic Party
Pairing organiser
Committee on Industry and Trade
Member
Committee on Environment and Agriculture
Deputy member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2026-9-21
The Social Democratic Party
- Pairing organiser
- 2017-3-14 –
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on Industry and Trade
- Member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2019-2-15 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Anställningar
Montör, Volvo Personvagnar AB 85–88. Varierande drift- och borrningsarbeten, TGB-koncernen 88–00. Bergarbetare, Renfors åkeri 00–03. Driftstekniker, Extena 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Fastighetsdomstolen i Västerbotten 06–10. Ersättare, Gentekniknämnden 14–22. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västerbotten 16–22. Ledamot, Viltförvaltningsdelegationen 14–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norsjö 02–. Ersättare, kommunstyrelsen 99–06. Ordförande, bygg- och miljönämnden 03–06 och utbildnings- och kulturnämnden 07–10. Vice ordförande, kommunstyrelsens tekniska utskott 99–02. 1:e ersättare, landstingsfullmäktige 06–10. Ledamot, nämnden för regional utveckling i Västerbottens läns landsting 07–10. Regionfullmäktig, Västerbotten 08–10. Ledamot, folkhälsonämnden för Skellefteå-Norsjö 07–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
FFM lagbas, Byggnads avd. 12 95–99. Avdelningsombud, Metall avd. 49 01–02, Industrifacket 03–06. Skyddsombud, Industrifacket 03–06. Huvudskyddsombud, IF Metall avd. 3 06–10, avdelningsombud 06–12. Ledamot, Avdelningsstyrelsen avd. 3. Politiskt ansvarig, IF Metall Norra Västerbotten avd. 3. Ordförande, Norsjö S, 98–03. Ledamot, Norsjö arbetarekommuns styrelse 01–, ordförande 02–07. Ordförande Socialdemokraterna Västerbotten 18–.
Bostadsort
Norsjö
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot kulturutskottet 10–14, miljö- och jordbruksutskottet 14–22 och näringsutskottet 22–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14, näringsutskottet 14–22 och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Kvittningsperson Socialdemokraterna 17–.
Föräldrar
Jordbrukaren/bergarbetaren Helmer Frohm och programmeraren May Frohm, f. Norberg.
Utbildning
Gymnasieskola, drifts- och underhållsteknisk linje, Sven Winqvists gymnasium, Göteborg, slutår 85. AMU Gällivare, modulutbildning tunga fordon 93. Fackliga och politiska utbildningar under 15 år.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Varsel i sågverksindustrin
Interpellation 2024/25:15 av Isak From (S)
Interpellation 2024/25:15 Varsel i sågverksindustrin av Isak From S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Under våren kom besked om att Södra varslat 61 anställda då sågen i Klevshult stängs ned samt att sågverkskoncernen Bergkvist Siljan meddelat sin personal att de lagt sitt andra varsel på ett halvår. Skälet- Inlämnad
- 2024-09-17
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Jord- och skogsbrukets förutsättningar att ställa om
Interpellation 2023/24:852 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:852 Jord- och skogsbrukets förutsättningar att ställa om av Isak From S till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Yttäckningen i glesbygd av mobilnäten 2G och 3G kommer succesivt att stängas ned av operatörerna. De allt högre kraven på snabb kommunikation gör att tekniken i näten behöver uppgraderas.- Inlämnad
- 2024-09-09
- Besvarare
- Statsrådet Erik Slottner (KD)
Yttäckningen i glesbygd
Interpellation 2023/24:850 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:850 Yttäckningen i glesbygd av Isak From S till Statsrådet Erik Slottner KD Mobilnäten 2G och 3G kommer successivt att stängas ned av operatörerna. De allt högre kraven på snabb kommunikation gör att tekniken i näten behöver uppgraderas. Det är i grunden bra, men det är också viktigt att det får- Inlämnad
- 2024-09-05
- Besvarare
- Statsrådet Erik Slottner (KD)
Industrins behov av kalk
Interpellation 2023/24:848 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:848 Industrins behov av kalk av Isak From S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Åren 20222024 har de internationella kalkpriserna fortsatt att stiga. Priserna på kalkprodukter har stigit mellan 5 och 25 procent beroende på region och specifik produkt. Lägg därtill ökad energi- och transportkostnad- Inlämnad
- 2024-09-03
- Svarsdatum
- 2024-09-24
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Artskyddet och skogen
Interpellation 2023/24:671 av Malin Larsson (S)
Interpellation 2023/24:671 Artskyddet och skogen av Malin Larsson S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Jag har ställt såväl frågor som interpellationer gällande artskyddsfrågan tidigare. Från både landsbygdsministern och klimat- och miljöministern har jag fått svaret att regeringen bereder frågorna om artskyddet. Den- Inlämnad
- 2024-04-03
- Svarsdatum
- 2024-05-28
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Effekthöjning i vattenkraften
Interpellation 2023/24:638 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:638 Effekthöjning i vattenkraften av Isak From S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Vattenkraften har kapacitet att producera mycket el. Den är förnybar och är ett kraftslag som vi kan kontrollera så att elen finns när vi behöver den. Vattenkraftsföretagen kan skapa förutsättningar för- Inlämnad
- 2024-03-19
- Svarsdatum
- 2024-05-28
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Brytning av sjökalk
Interpellation 2023/24:604 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:604 Brytning av sjökalk av Isak From S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Sämre tillgång på sjökalk får konsekvenser på de svenska försurade sjöar som är beroende av sjökalk. Det finns de som menar att folk kommer att börja se döda fiskar i sjöarna. I slutet av maj stod det klart att- Inlämnad
- 2024-03-06
- Svarsdatum
- 2024-05-14
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Statens ägarstyrning av Svevia AB
Interpellation 2023/24:606 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:606 Statens ägarstyrning av Svevia AB av Isak From S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Svevia AB ägs till 100 procent av svenska staten, och ägandet förvaltas av Finansdepartementet. Bolaget ska verka inom ramen för affärsmässighet. Syftet med bildandet av Svevia AB var främst att öka förutsättningarna- Inlämnad
- 2024-03-06
- Svarsdatum
- 2024-04-02
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Stigande matpriser
Interpellation 2023/24:549 av Jytte Guteland (S)
Interpellation 2023/24:549 Stigande matpriser av Jytte Guteland S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Innan riksdagsvalet år 2022 förde den nuvarande landsbygdsministern en kampanj mot de höga matpriserna som riskerade att drabba pensionärer och barnfamiljer hårtNu är situationen ännu värre, och de under lång tid- Inlämnad
- 2024-02-20
- Svarsdatum
- 2024-04-02
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Tonårsföräldrars ekonomi
Interpellation 2023/24:620 av Linus Sköld (S)
Interpellation 2023/24:620 Tonårsföräldrars ekonomi av Linus Sköld S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Inflationen och krigsekonomin gräver djupa hål i svenskarnas plånböcker. Löntagarna har fått se tio års reallöneökningar gått upp i rök. Och prisökningarna fortsätter. Värst drabbade är som vanligt de som har- Inlämnad
- 2024-03-12
- Svarsdatum
- 2024-04-02
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Inflationens konsekvenser för levnadsstandarden
Interpellation 2023/24:619 av Linus Sköld (S)
Interpellation 2023/24:619 Inflationens konsekvenser för levnadsstandarden av Linus Sköld S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Inflationen och krigsekonomin gräver djupa hål i svenskarnas plånböcker. Löntagarna har fått se tio års reallöneökningar gått upp i rök. Tänk dig en familj med två vuxna och två barn.- Inlämnad
- 2024-03-12
- Svarsdatum
- 2024-04-02
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Inflationens konsekvenser för hushållens ekonomi
Interpellation 2023/24:492 av Linus Sköld (S)
Interpellation 2023/24:492 Inflationens konsekvenser för hushållens ekonomi av Linus Sköld S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Under januari har vi fått rapporter om att svenskarnas skulder till kronofogden slår rekord, både räknat i antal skuldsatta och i skuldsumma. Samtidigt vräktes rekordmånga barnfamiljer- Inlämnad
- 2024-02-13
- Svarsdatum
- 2024-04-02
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Statens styrning av SJ AB
Interpellation 2023/24:415 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:415 Statens styrning av SJ AB av Isak From S till Finansminister Elisabeth Svantesson M SJ AB ägs till 100 procent av svenska staten, och ägandet förvaltas av Finansdepartementet. Bolagsordningen anger att SJ ska bedriva persontrafik och, inom ramen för affärsmässighet, bidra till att uppfylla de- Inlämnad
- 2024-01-31
- Svarsdatum
- 2024-02-27
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Kraftvärmens förutsättningar
Interpellation 2023/24:436 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:436 Kraftvärmens förutsättningar av Isak From S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Rysslands invasionskrig i Ukraina har lett till att många länder nu vill minska sitt beroende av rysk gas och andra fossila bränslen. Samtidigt har priset på utsläppsrätter ökat kraftigt, detta som en- Inlämnad
- 2024-02-06
- Svarsdatum
- 2024-02-27
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Rovdjursinventering
Interpellation 2023/24:524 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:524 Rovdjursinventering av Isak From S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Dagens rovdjursförvaltning utgår från att myndigheterna ska räkna rovdjuren genom årliga inventeringar. Resultatet från inventeringarna styr sedan hela förvaltningen och vilka åtgärder som kan vidtas som bland annat licensjakt- Inlämnad
- 2024-02-16
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Naturvårdsverkets arbete med värdefull natur
Interpellation 2023/24:424 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:424 Naturvårdsverkets arbete med värdefull natur av Isak From S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L En art som har börjat sprida sig i landet är stenmården. Stenmården betecknas som invasiv och anses vara ett skadedjur, och som skadedjur har den stor potential att orsaka enorma kostnader i Sverige- Inlämnad
- 2024-02-02
- Svarsdatum
- 2024-02-16
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Industriella kulturmiljöer vid vatten
Interpellation 2023/24:377 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:377 Industriella kulturmiljöer vid vatten av Isak From S till Kulturminister Parisa Liljestrand M Tidöpartierna är överens om att förlänga pausen för omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd med två månader för att få klart ändringar i regelverket. Tidsplanen med ett års paus utan direktiv- Inlämnad
- 2024-01-24
- Svarsdatum
- 2024-02-16
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Regeringens arbete mot silikos
Interpellation 2023/24:418 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:418 Regeringens arbete mot silikos av Isak From S till Statsrådet Paulina Brandberg L Silikos, eller stendammslunga, beror på inandning av kvarts. Sjukdomen är känd sedan flera hundra år tillbaka och beskrivs av bland andra Carl von Linné. Silikos uppkommer efter inandning av stora mängder kvartsdamm- Inlämnad
- 2024-02-01
- Svarsdatum
- 2024-02-16
- Besvarare
- Statsrådet Paulina Brandberg (L)
Statens styrning av Riksantikvarieämbetet
Interpellation 2023/24:414 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:414 Statens styrning av Riksantikvarieämbetet av Isak From S till Kulturminister Parisa Liljestrand M Energimyndigheten lämnade förra året över första delen av regeringsuppdraget att identifiera lämpliga områden för havsbaserad vindkraft. Riksantikvarieämbetet är en av nio myndigheter som deltagit- Inlämnad
- 2024-01-31
- Svarsdatum
- 2024-02-13
- Besvarare
- Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
Stöd för grön omställning
Interpellation 2023/24:450 av Eva Lindh (S)
Interpellation 2023/24:450 Stöd för grön omställning av Eva Lindh S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Tack vare stora gröna investeringar och en tydlig politisk riktning ligger Sverige långt fram i klimatomställningen. Vårt land bör också i framtiden ta sin del av ansvaret för att få ned utsläppen samtidigt som- Inlämnad
- 2024-02-07
- Svarsdatum
- 2024-02-13
- Besvarare
- Statsrådet Erik Slottner (KD)