Göran Pettersson (Mod)
Tidigare riksdagsledamot
- Party
- The Moderate Party
- Constituency
- Stockholm County
- Birth year
- 1960
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2006-10-2 – 2018-9-24
Committee on Finance
- Member
- 2013-4-19 – 2014-9-29
- Member
- 2012-6-13 – 2013-4-18
- Member
- 2010-10-12 – 2012-6-12
- Member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2015-1-29 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2015-1-29
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2012-11-8 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2012-11-7
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2018-5-15 – 2018-6-14
- Deputy member
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputy member
- 2017-5-2 – 2017-6-14
- Deputy member
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputy member
- 2016-4-12 – 2016-5-25
- Deputy member
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputy member
- 2015-4-14 – 2015-6-16
- Deputy member
- 2014-11-20 – 2014-12-17
The Parliamentary Council of the National Audit Office
- Deputy Chair
- 2014-10-24 – 2018-9-24
- Member
- 2012-8-23 – 2014-10-24
- Member
- 2013-1-1 – 2015-12-31
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Member
- 2014-10-14 – 2018-9-24
The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly
- Deputy member
- 2014-10-28 – 2018-9-24
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot finansutskottet 06-14 och utrikesutskottet 15-. Suppleant näringsutskottet 06-10, socialförsäkringsutskottet 10-14, konstitutionsutskottet 14-, utrikesutskottet 14-15 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15 och 16. Ledamot OSSE-delegationen 14-, Riksdagens ansvarsnämnd 13-15 och Riksrevisionens parlamentariska råd 12-14 och vice ordförande 14-. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14-.
Föräldrar
Marknadschefen Erik Pettersson och revisorn Ulla Pettersson, f. Nilsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje, Blackebergs- och Thorildsplans gymnasium, slutår 79. Krigsskolan, Karlberg, slutår 82. Artilleri- och ingenjörshögskolan, slutår 85. Allmän och högre kurs vid Militärhögskolan, slutår 91. US Naval Postgraduate School, Monterey i Kalifornien, Master of Science 93.
Anställningar
Officer, Försvarsmakten 82-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norrtälje 05-. Ledamot/ersättare, kommunstyrelsen 05-. Ordförande, barn- och skolnämnden 05-06 och 10-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice kretsordförande, Moderaterna i Norrtälje 00-02. Ledamot, Lohärads kyrkoråd 01-09 och Söderbykarls pastoratskyrkonämnd 98-. Ordförande, Mensa Sverige 87-91 och 95-99.
Bostadsort
Lohärad
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Miljöanpassad offentlig upphandling
Betänkande 2006/07:FiU16
Regeringen har för riksdagen redovisat en handlingsplan för ökade miljökrav vid offentlig upphandling. Regeringens vision med planen är att myndigheter inom stat, kommun och landsting ställer krav på miljöhänsyn vid offentlig upphandling, i den utsträckning det är möjligt enligt lagen om offentlig upphandling och EG-rätten. I handlingsplanen fastställs mål för perioden fram till 2010 och ett antal åtgärder för att nå målen redovisas. Riksdagen välkomnar handlingsplanen och avslutar därmed ärendet utan att göra några tillägg.- Behandlade dokument
- 8
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 13
- Anföranden och repliker
- 9, 35 minuter
- Justering
- 2007-05-08
- Debatt
- 2007-05-31
- Beslut
- 2007-05-31
Offentlig upphandling
Betänkande 2006/07:FiU13
Riksdagen sade nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om statliga bolag och offentlig upphandling. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om offentlig upphandling. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som Riksrevisionens styrelse och motionärerna tar upp.- Behandlade dokument
- 27
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 13, 43 minuter
- Justering
- 2007-01-30
- Debatt
- 2007-02-28
- Beslut
- 2007-02-28
Österleden
Motion 2006/07:T236 av Gustav Blix m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2006/07:T236 av Gustav Blix m.fl. m Österleden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att projektera, finansiera och bygga Österleden i syfte att färdigställa en ringled runt Stockholms innerstad. Motivering Stockholmsregionen- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag