Åsa Lindestam (SocDem)
Tidigare riksdagsledamot
- Constituency
- Gävleborg County
- Title
- Headteacher
- Birth year
- 1956
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2002-9-30 – 2022-9-26
Member of Parliament
- First Deputy Speaker
- 2018-9-24 – 2022-9-26
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy Chair
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on Education
- Deputy member
- 2019-2-27 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2012-3-23 – 2014-9-29
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2018-10-2 – 2019-2-15
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy Chair
- 2018-5-15 – 2018-6-14
- Deputy Chair
- 2017-5-2 – 2017-6-14
- Member
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Chair
- 2016-4-28 – 2016-5-25
- Deputy Chair
- 2016-4-12 – 2016-4-28
- Member
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Member
- 2015-5-19 – 2015-6-16
- Deputy Chair
- 2015-4-14 – 2015-5-19
- Member
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Member
- 2014-4-15 – 2014-6-12
- Member
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Member
- 2013-4-23 – 2013-6-18
- Member
- 2013-2-21 – 2013-3-6
- Member
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Member
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Member
- 2011-9-20 – 2011-9-21
- Member
- 2011-6-16 – 2011-6-17
- Member
- 2011-3-31 – 2011-4-1
- Member
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Member
- 2010-2-4 – 2010-3-3
- Member
- 2009-11-12 – 2009-12-9
- Member
- 2009-2-12 – 2009-3-12
- Member
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Member
- 2007-10-18 – 2008-6-18
- Member
- 2007-3-22 – 2007-6-1
- Member
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Member
- 2006-5-18 – 2006-6-14
- Member
- 2005-11-22 – 2005-12-7
- Deputy member
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Deputy member
- 2004-5-11 – 2004-5-26
- Deputy member
- 2004-2-5 – 2004-2-18
- Deputy member
- 2003-6-11 – 2003-6-12
- Deputy member
- 2002-12-3 – 2002-12-18
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-10-19 – 2011-5-19
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-18
- Deputy member
- 2008-4-1 – 2010-10-12
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Member
- 2007-10-4 – 2014-10-14
- Deputy member
- 2006-10-17 – 2007-10-3
- Deputy member
- 2004-4-1 – 2006-10-16
The War Delegation
- Member
- 2018-11-6 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-14 – 2018-10-9
The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly
- Member
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Nominations Committee
- Deputy member
- 2006-10-2 – 2018-9-24
Advisory Council on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-10-2
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Förste vice talman 18-. Ledamot försvarsutskottet 02-14 och vice ordförande 14-18 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 och 15, vice ordförande 15 och 16 och ordförande 16-18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 02-06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, trafikutskottet 02-06 och utbildningsutskottet 12-14. Ledamot OSSE-delegationen 07-14, EU-nämnden 10, krigsdelegationen 14- och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14-18. Suppleant OSSE-delegationen 04-07, riksdagens valberedning 06-18, EU-nämnden 08-11 och utrikesnämnden 14-. Ordförande Parlament och kulturskapare (PAKS).
Föräldrar
Reparatören Ragnar Lindestam och frisören Norma Lindestam, f. Frölander.
Utbildning
Förskollärarlinjen, Högskolan i Gävle 77. Nationell rektorsutbildning, Uppsala 99. Studier i pedagogik m.m.
Anställningar
Förskollärare 77. Föreståndare 83-93. Rektor 93-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, 2002 års vårdnadskommitté 02-05. Styrelseledamot, Kustbevakningen 03-06. Ledamot, Försvarsberedningen 10-19. Ledamot, MSB insynsråd. Ledamot, Försvarsmaktens insynsråd 14-18. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Gävleborgs län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Söderhamn 94-10. Ledamot, kommunstyrelsen 99-02. Ledamot, fastighetsnämnden 88-91, byggnadsnämnden 92-93 och arbetsutskottet 95-99. Vice ordförande, socialnämnden 95-99. Styrelseledamot, Söderhamn Turism ekonomisk förening 98-02 och Söderhamns stadshus 00-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Söderhamns arbetarekommun, ordförande 02-09 och Socialdemokraterna i Gävleborgs län, vice ordförande 02-06, ersättare 06-10, ledamot 10-14. Ersättare, förbundsstyrelsen S-kvinnor 11-15 och ledamot 15-16. Studieorganisatör, S-kvinnor, Gävleborg 05-10, vice ordförande 05-. Studieorganisatör, S-kvinnor, Söderhamn 07-11. Styrelseledamot, Ung Företagsamhet Gävleborg 06-14. Ledamot, Gävle Högskolestyrelse 03-07. Ordförande, Riksförbundet Sveriges Lottakårer 10-. Ordförande, S-kvinnor i Gävleborg 12-16. Ersättare, Palmecentrets styrelse 12-15 och ledamot 15-16. Ordförande, Socialdemokraterna i Gävleborg 16-. Socialdemokraternas partistyrelse 17-.
Bostadsort
Söderhamn
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Mätbara mål för jämställdhet inom försvaret
Skriftlig fråga 2009/10:950 av Lindestam, Åsa (s)
den 28 juni Fråga 2009/10:950 Mätbara mål för jämställdhet inom försvaret av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Vi har alla sett den kampanj som Försvarsmakten riktar i dag till unga män i åldern 1822 år. Men målet för Försvarsmakten är att bli mer jämställd där båda könen är välkomna. Försvaret- Inlämnad
- 2010-06-28
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Asyl och rättspraxis
Skriftlig fråga 2009/10:939 av Lindestam, Åsa (s)
den 23 juni Fråga 2009/10:939 Asyl och rättspraxis av Åsa Lindestam s till statsrådet Tobias Billström m Söderhamns kommun har tagit emot många asylsökande främst från Afrika de senaste åren. I samtal med asylsökande har det framkommit att det finns stora problem med hur Migrationsverket ser på de olika dokument- Inlämnad
- 2010-06-23
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Hemvärnets utrustning
Skriftlig fråga 2009/10:878 av Lindestam, Åsa (s)
den 4 juni Fråga 2009/10:878 Hemvärnets utrustning av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Trots sommarens intrång och kommande värme har många av oss upplevt en hård vinter med mycket snö. Vi i norra delen av landet har fått snö i massor och stundtals har det varit för mycket att skotta men framför- Inlämnad
- 2010-06-04
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Oljeolyckor till havs och avtal med andra länder
Skriftlig fråga 2009/10:877 av Lindestam, Åsa (s)
den 4 juni Fråga 2009/10:877 Oljeolyckor till havs och avtal med andra länder av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m I juni 2002 gick det kinesiska fartyget Fu Shang Hey på grund utanför Danmark på Bornholm. Sverige hade fartyg att sända till hjälp, men avtal med Danmark saknades då. Det fanns- Inlämnad
- 2010-06-04
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
med anledning av prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar – vissa frågor om Försvarsmaktens personal
Motion 2009/10:Fö1 av Anders Karlsson m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen 2009/10:Fö1 av Anders Karlsson m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar vissa frågor om Försvarsmaktens personal s64045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:160. Motivering Målet för den rödgröna försvarspolitiken- Inlämnad
- 2010-04-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:FöU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svenskt deltagande i EU:s marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta)
Betänkande 2009/10:UFöU3
Sverige ska delta i EU:s marina insats Operation Atalanta utanför Somalias kust. Operationen syftar till att skydda FN:s Världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar och bekämpa pirater. Den svenska styrkan ska vara verksam under sju månader från april 2010. Cirka 175 personer ska bemanna patrullfartyget Carlskrona, som bland annat har en helikopterenhet och en säkrings- och bordningsstyrka. Personalramen omfattar sammantaget 465 personer och i den ingår även resurser för förstärkning och evakuering vid behov. Från mitten av april till mitten av augusti ska Sverige ha ledningsansvaret för operationens styrkehögkvarter. Sveriges deltagande förutsätter ett fortsatt mandat från FN:s säkerhetsråd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och underströk samtidigt att det är viktigt att hitta lösningar på problemen med personer som omhändertagits misstänkta för sjöröveri. Lösningar måste ske i överensstämmelse med folkrätten inklusive de mänskliga rättigheterna. Dessutom måste avtal som EU ingått med tredjeland om överföring av omhändertagna pirater följas upp och efterlevas.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 6, 28 minuter
- Justering
- 2010-02-18
- Debatt
- 2010-03-03
- Beslut
- 2010-03-03
med anledning av prop. 2009/10:84 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust (operation Atalanta)
Motion 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. (v, s, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:U6 av Hans Linde m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:84 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust operation Atalanta v024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om FN:s säkerhetsråds- Inlämnad
- 2010-02-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Pensionärsskatten och jämställdheten
Interpellation 2009/10:63 av Bjurling, Laila (s)
den 26 oktober Interpellation 2009/10:63 Pensionärsskatten och jämställdheten av Laila Bjurling s till finansminister Anders Borg m Före 2010 års budget visade beräkningar att 57 procent av regeringens samlade skattesänkningar gått till män och 43 procent till kvinnor. Den rikaste tiondelen av befolkningen som- Inlämnad
- 2009-10-26
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
Betänkande 2009/10:UFöU1
Riksdagen godkände att regeringen ställer en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2010. Detta under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Därmed säger riksdagen ja till regeringens förslag.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 47, 171 minuter
- Justering
- 2009-11-12
- Debatt
- 2009-11-18
- Beslut
- 2009-11-19
Utredning om eventuell flytt av basbataljoner
Skriftlig fråga 2009/10:170 av Lindestam, Åsa (s)
den 10 november Fråga 2009/10:170 Utredning om eventuell flytt av basbataljoner av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Under den senaste veckan har en grupp besökt både F 17 och F 21 i syfte att skaffa fram ett underlag för att kunna jämföra flottiljerna med varandra och med Malmen dit basbataljonerna- Inlämnad
- 2009-11-10
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Pensionärernas högre skatt och Gävleborgs utveckling
Interpellation 2009/10:75 av Lindestam, Åsa (s)
den 28 oktober Interpellation 2009/10:75 Pensionärernas högre skatt och Gävleborgs utveckling av Åsa Lindestam s till finansminister Anders Borg m Åldersstrukturen i Gävleborgs län är problematisk, många kommuner har ett problem i en allt högre andel invånare som är pensionärer samtidigt som antalet barn och unga- Inlämnad
- 2009-10-28
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Polisen i Söderhamn och Gävleborg
Interpellation 2009/10:21 av Lindestam, Åsa (s)
den 7 oktober Interpellation 2009/10:21 Polisen i Söderhamn och Gävleborg av Åsa Lindestam s till justitieminister Beatrice Ask m Polisens huvudsakliga uppgifter är att förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, bedriva spaning, ingripa och göra brottsutredningar. Polisens uppgift är också- Inlämnad
- 2009-10-07
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Körkortsutbildning
Motion 2009/10:Ub506 av Marina Pettersson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub506 av Marina Pettersson m.fl. s Körkortsutbildning s3061 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge gymnasieelever möjlighet till körkortsutbildning i skolan. Motivering Det är viktigt att gymnasieungdomar får- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Framtagande av jämställdhetsstrategi
Motion 2009/10:Ub484 av Åsa Lindestam m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub484 av Åsa Lindestam m.fl. s Framtagande av jämställdhetsstrategi s14223 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att öka jämställdhetsarbetet. Motivering För närvarande arbetar en delegation för jämställdhet- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hbt i världen
Motion 2009/10:U343 av Börje Vestlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:U343 av Börje Vestlund m.fl. s Hbt i världen s16147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2009/10:SfU12 2009/10:SfU14 2009/10:UU10 2009/10:UU13 2009/10:UU15 2009/10:UU19 2009/10:UU2
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. s Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap s64001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt uppställning:- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2009/10:FöU1 2009/10:UU11
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Satsningar på vindkraft
Motion 2009/10:Sk418 av Roland Bäckman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk418 av Roland Bäckman m.fl. s Satsningar på vindkraft s32109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över satsningar på vindkraft.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU3 2009/10:SkU27
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Arbetsmiljöforskningen
Motion 2009/10:A418 av Fredrik Olovsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:A418 av Fredrik Olovsson m.fl. s Arbetsmiljöforskningen s94001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av arbetslivsforskning. Motivering Under förra riksdagsåret avslog riksdagen motionen om att inrätta ett- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jobben i Gävleborg
Motion 2009/10:A319 av Raimo Pärssinen m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:A319 av Raimo Pärssinen m.fl. s Jobben i Gävleborg s14076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjliga arbetsmarknadsåtgärder i Gävleborg. Motivering Gävleborgs län har drabbats hårt av krisen. En stor del av industrin- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Genuspedagoger i varje kommun
Motion 2009/10:Ub425 av Matilda Ernkrans m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub425 av Matilda Ernkrans m.fl. s Genuspedagoger i varje kommun s15025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhetsarbetet i förskolor och skolor. Motivering Efter uppföljning och utvärdering av satsningen- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag