Annika Eclund (ChrDem)
Tidigare riksdagsledamot
- Constituency
- Västra Götaland County East
- Birth year
- 1961
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2017-10-1 – 2018-9-24
- Off duty
- 2017-5-3 – 2017-9-30
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2017-5-2
The Christian Democrats
- Pairing organiser
- 2014-9-29 – 2018-9-24
Committee on Education
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2010-12-20 – 2012-2-23
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2010-12-20 – 2014-9-29
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2011-5-11 – 2014-9-29
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2013-2-22 – 2014-9-29
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2014-10-14 – 2018-9-24
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 14-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 10-14, kulturutskottet 10-12, utbildningsutskottet 10-14, socialutskottet 11-14, miljö-och jordbruksutskottet 13-14, civilutskottet 14- och arbetsmarknadsutskottet 14-. Kvittningsman Kristdemokraterna 14-. Ersättare, Sällskapet riksdagledamöter och forskare (Rifo). Kristdemokraternas riksdagsgruppsstyrelse.
Föräldrar
Företagsledaren Kenneth Andersson och hemarbetanden Kerstin Skoglund.
Utbildning
Gymnasieskola, musiklinjen, Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Texas Christian University, USA 4-9 SO. Lärarutbildning (180 p), Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
Anställningar
Lärare, Forsenskolan, Tidaholm vårterminen 01. Lärare, Helenaskolan, Skövde 01-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Gymnasieutredningen. Ingår i Skolkommissionens parlamentariska referensgrupp. Ledamot, Migrationsverkets insynsråd. Ledamot, Gentekniknämnden.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Distriktsordförande, Kristdemokraterna i Skaraborg. Resepedagog för studieförbundet Bilda i Israel/Palestina. Ordförande, Rädda Barnen, Karlsborg/Tibro.
Bostadsort
Tibro
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Utbildningsplatser på teologisk högskola
Skriftlig fråga 2017/18:783 av Annika Eclund (KD)
Fråga 2017/18:783 Utbildningsplatser på teologisk högskola av Annika Eclund KD till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Johannelunds teologiska högskola är en enskild utbildningsanordnare. Avtalet med staten skrevs 1993, och antalet studieplatser ändrades senast 2003, alltså för 15 år sedan. Trots en rejält ökad studenttillströmning- Inlämnad
- 2018-02-15
- Besvarare
- Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Skolavslutning i kyrkan
Skriftlig fråga 2017/18:493 av Annika Eclund (KD)
Fråga 2017/18:493 Skolavslutning i kyrkan av Annika Eclund KD till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Vi närmar oss ett välförtjänt jullov för skolans alla elever. Under hösten har vi fått positiva besked om att resultaten i läsförmågan har gått upp. Detta lagt till den PISA-undersökning som presenterades för ett- Inlämnad
- 2017-12-15
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Ökade kunskaper om dödfödda barn
Skriftlig fråga 2017/18:271 av Annika Eclund (KD)
Fråga 2017/18:271 Ökade kunskaper om dödfödda barn av Annika Eclund KD till Socialminister Annika Strandhäll S Under 2016 föddes 414 dödfödda barn i Sverige. Årligen föds ca 4 döda barn per 1 000 födda. Det innebär att fler än 8 barn föds döda varje vecka. 900 föräldrar är direkt drabbade och ännu fler nära anhöriga som- Inlämnad
- 2017-11-14
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Stöd till ämnesföreningar
Skriftlig fråga 2016/17:662 av Annika Eclund (KD)
Fråga 2016/17:662 Stöd till ämnesföreningar av Annika Eclund KD till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Förra året avslutades med ett par goda nyheter för Skolsverige. Både Timss- och PISA-undersökningarna visade på positiva trendbrott efter decennier av sjunkande resultat. Allt talar för att det beror på det tydliga- Inlämnad
- 2017-01-13
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Betygsvalidering
Skriftlig fråga 2016/17:220 av Annika Eclund (KD)
Fråga 2016/17:220 Betygsvalidering av Annika Eclund KD till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Sverige är ett av 138 länder i världen som erbjuder gymnasieprogrammet International Baccalaureate IBoch utbildningen ges på ett 30-tal gymnasieskolor i landet. Utbildningen har varit en del av vår gymnasieutbildning i decennier.- Inlämnad
- 2016-10-25
- Besvarare
- Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Krisen vid Högskolan i Jönköping
Skriftlig fråga 2014/15:484 av Annika Eclund (KD)
Fråga 2014/15:484 Krisen vid Högskolan i Jönköping av Annika Eclund KD till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Stiftelsen Högskolan i Jönköping leds av en styrelse som tillsätts av regeringen. Efter en serie uppmärksammade händelser knutna till just stiftelsens styrelse har en akut förtroendekris uppstått. Såväl personal- Inlämnad
- 2015-04-29
- Besvarare
- Helene Hellmark Knutsson (S)