Tuve Skånberg (ChrDem)
Tillgänglig ersättare
- Constituency
- Skåne County South
- Birth year
- 1956
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Election Review Board
Deputy member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2022-9-26
- Ordinary member
- 1991-9-29 – 2006-10-2
The Christian Democrats
- Pairing organiser
- 2014-9-29 – 2018-9-24
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Chair
- 2016-10-11 – 2017-4-30
- Deputy member
- 2016-9-15 – 2018-9-24
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2004-4-29 – 2006-10-2
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
Committee on the Constitution
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-1-17
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-12-20 – 2014-9-29
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
- Deputy member
- 1991-10-7 – 1994-10-1
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Justice
- Deputy member
- 2018-10-16 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-14 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Housing
- Deputy member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Deputy member
- 1994-12-15 – 1998-10-4
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Member
- 2002-10-15 – 2006-10-2
Board of the National Audit Office
- Deputy member
- 2003-3-12 – 2006-10-16
Election Review Board
- Deputy member
- 2023-3-23 –
- Deputy member
- 2019-4-1 – 2022-9-26
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
Anställningar
Pastor, Svenska Missionsförbundet, Kiruna missionsförsamling 80-86 och Skillinge missionshus 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, adjungerad professor 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad professor 12-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97-18 och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
Litteratur
Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
Bostadsort
Skillinge
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-17. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-18. Kvittningsman 14-18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-19, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
med anledning av skriv. 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten
Motion 1994/95:Ju20 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:Ju20 av Rolf Åbjörnsson m.fl. kds med anledning av skriv. 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Skrivelsen i sin helhet ger uttryck åt en viljeriktning inom detta område som är bra, och huvuddelen av åtgärdskatalogen är också helt riktig. Av särskilt värde är- Inlämnad
- 1995-05-08
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1994/95:JuU25
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m.
Motion 1994/95:Sk55 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:Sk55 av Tuve Skånberg kds med anledning av prop. 1994/95:202 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m. Regeringen föreslår 4.10 att en skatteplikt införs för sedlar och mynt med karaktär av samlarföremål samt för frimärken. Berörda branschorganisationer som varit remissinstans- Inlämnad
- 1995-04-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:SkU27
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.
Motion 1994/95:So48 av Chatrine Pålsson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:So48 av Chatrine Pålsson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Inledning Vi kristdemokrater anser att vård och omsorg är ett område som måste ha högsta prioritet också i ekonomiskt kärva tider. När vi kristdemokrater lyfter fram vård och omsorg- Inlämnad
- 1995-04-26
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- --------1994/95:SoU24
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:140 Aktiv konsumentpolitik
Motion 1994/95:L48 av Inger Davidson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:L48 av Inger Davidson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:140 Aktiv konsumentpolitik I proposition 1994/95:140 Aktiv konsumentpolitik har regeringen i huvudsak gjort en sammanfattning av den proposition 1994/95:16 Den framtida konsumentpolitikensom den tidigare fyrklöverregeringen- Inlämnad
- 1995-04-24
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1994/95:LU32
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:179 Ändringar i utlänningslagen (1989:529)
Motion 1994/95:Sf22 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:Sf22 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:179 Ändringar i utlänningslagen 1989:529 Inledning Propositionen föreslår ett antal ändringar i utlänningslagen. De flesta förslagen handlar om krav på ett skötsamt och hederligt levnadssätt för de utlänningar som önskar- Inlämnad
- 1995-04-19
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1994/95:SfU16
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m.
Motion 1994/95:So38 av Alf Svensson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:So38 av Alf Svensson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m. Innehåll: Inledning2 Majoriteten positiv till transplantationer2 Attityder till transplantation2 Vem bestämmer3 Den avlidne eller en ställföreträdare3 Särregeln för så kallade mindre- Inlämnad
- 1995-04-18
- Förslag
- 36
- Utskottsberedning
- ------------------1994/95:SoU21
- Riksdagsbeslut
- (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m.
Motion 1994/95:Ub57 av Inger Davidson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub57 av Inger Davidson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m. Komplettering av betyg När det relativa betygssystemet ersattes av ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem var det naturligt att inte bara låta de elever som så önskar komplettera sina betyg,- Inlämnad
- 1995-04-07
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1994/95:UbU19
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:147 Rätten till förtidspension och sjukpenning samt folkpension för gifta
Motion 1994/95:Sf16 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:Sf16 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:147 Rätten till förtidspension och sjukpenning samt folkpension för gifta I propositionen lägger regeringen fram förslag till åtgärder för att förtydliga regelsystemet inom socialförsäkringssystemet och för att förbättra- Inlämnad
- 1995-03-21
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1994/95:SfU10 1994/95:SfU20
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk
Motion 1994/95:Ub46 av Inger Davidson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub46 av Inger Davidson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk Regeringen föreslår att en ny myndighet inom högskoleområdet, ett Högskoleverk, inrättas för att ombesörja de uppgifter om idag ligger på Verket för högskoleservice VHSKanslersämbetet och Rådet för grundläggande- Inlämnad
- 1995-03-21
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------1994/95:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet
Motion 1994/95:Ub43 av Inger Davidson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub43 av Inger Davidson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet Utbildningsväsendets betydelse och särskilda ansvar Varje demokratiskt samhälle måste se det som en viktig uppgift att undanröja de fördomar och traditionella- Inlämnad
- 1995-03-15
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- ----------1994/95:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:157 Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m.
Motion 1994/95:Ub36 av Inger Davidson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub36 av Inger Davidson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:157 Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m. De viktigaste förutsättningarna när det gäller att driva en verksamhet är att spelreglerna är rättvisa, lätt överblickbara och långsiktiga.- Inlämnad
- 1995-03-13
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan
Motion 1994/95:Ub24 av Inger Davidson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub24 av Inger Davidson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan Regeringen föreslog i 1995 års budgetproposition att högskolan sammanlagt skall tillföras 1,2 miljarder kronor av medel från arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regeringen- Inlämnad
- 1995-03-08
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1994/95:SfU15 1994/95:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
Studiefinansieringen inom forskarutbildningen
Motion 1994/95:Ub710 av Tuve Skånberg och Inger Davidson (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub710 av Tuve Skånberg och Inger Davidson kds Studiefinansieringen inom forskarutbildningen Regeringen föreslår i proposition 1994/95:100 bil. 9 4.3.2 att utbildningsbidrag återinförs som finansieringsform för doktorander. Sedan 1 juli 1993 har inte några nya utbildningsbidrag fått beviljas- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Högskolepolitiska frågor
Motion 1994/95:Ub696 av Inger Davidson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub696 av Inger Davidson m.fl. kds Högskolepolitiska frågor Forskning och högre utbildning i ett sammanhang De svenska universiteten, högskolorna och de fria akademierna lever inte i slutna sammanhang. Själva begreppet universitas handlar om det allmänna, om hela universum, inget exkluderat.- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 34
- Utskottsberedning
- -----------------1994/95:UbU15 1994/95:UbU17 1995/96:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
Högskolans jämställdhetsplaner
Motion 1994/95:Ub695 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub695 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds Högskolans jämställdhetsplander Utbildningsväsendet har en betydelsefull roll och ett stort ansvar i strävandena mot ett mer jämställt samhälle. Hösten 1992 antog riksdagen en ny högskolelag som bland annat säger att jämställdheten alltid skall iakttagas- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1994/95:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Höjd status för lärarna
Motion 1994/95:Ub693 av Inger Davidson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub693 av Inger Davidson m.fl. kds Höjd status för lärarna Lärarrollen Det råder ingen tvekan om att de svenska lärarnas roll och ställning måste uppvärderas kraftigt. Dagens lärare ställs ofta inför orealistiska krav. De ska självfallet vara goda pedagoger som motiverar eleverna till- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- --------1994/95:UbU10 1995/96:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
Förtida pensionsuttag för sabbatsår
Motion 1994/95:Sf246 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:Sf246 av Tuve Skånberg kds Förtida pensionsuttag för sabbatsår Flera skäl talar för att möjliggöra ett frivilligt förtida pensionsuttag under ett års tid, ett s.k. sabbatsår, för människor över 45 års ålder. Det skulle öka livskvaliteten för de människor som ville få en paus i sitt yrkesverksamma- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Högkostnadsskyddet i sjukvården
Motion 1994/95:Sf207 av Chatrine Pålsson m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:Sf207 av Chatrine Pålsson m.fl. kds Högkostnadsskyddet i sjukvården I Sverige har vi under många år haft ett högkostnadsskydd för avgifter i sjukvården. Anledningen till det är i huvudsak att ingen ska behöva komma i kläm som har ett stort vårdbehov. Vi har i stort sett varit överens- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Arkeologisk forskning i södra Skåne
Motion 1994/95:Ub611 av Tuve Skånberg (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub611 av Tuve Skånberg kds Arkeologisk forskning i södra Skåne Under professor Hans Anderssons ledning har Arkeologiska Institutionen i Lund under ett flertal år genomfört ett omfattande forskningsarbete om det medeltida samhället i södra Skåne, det s.k. Ystadsprojektet. Ystadsprojektet- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Skolhälsovården
Motion 1994/95:Ub389 av Fanny Rizell m.fl. (kds)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub389 av Fanny Rizell m.fl. kds Skolhälsovården Skolhälsovård Förväntningarna på skolhälsovården är höga. I ett föränderligt samhälle som vårt krävs god kompetens av skolsköterskor och läkare. Tillgängligheten skall vara hög. Skolhälsovården skall ge en god förebyggande hälsovård, sjukvård- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1994/95:SoU15 1995/96:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation