Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition
Motion 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition S13002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 A Kunskap och arbete bygger Sverige 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning 4 B Det ekonomiska läget 7- Inlämnad
- 2012-05-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi
Motion 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. S På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi S13002 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Vägen mot en kunskapsbaserad ekonimi 5 4 Skarpa förslag i budgetmotionen 7 4.1 En kunskapsbaserad ekonomi 7 4.2 En värdeburen tillväxt 8 4.3 Sociala- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 27
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (27 yrkanden): 27 avslag
Europakorridoren
Motion 2011/12:T421 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T421 av Clas-Göran Carlsson m.fl. S Europakorridoren S33078 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att bygga Europakorridoren. Motivering För 25 år sedan började Banverket bygga det- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Motion 2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn S47003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ett nytt politiskt mål för politikområdet Ekonomisk familjepolitik i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Utgiftsområde 8 Migration
Motion 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 8 Migration S35001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett gemensamt europeiskt asylsystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU1 2011/12:CU16 2011/12:JuU15 2011/12:SfU10 2011/12:SfU11 2011/12:SfU12 2011/12:SfU2 2011/12:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Motion 2011/12:Sf310 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf310 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom S47002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett stabilt pensionssystem som ger pensionärerna en trygg inkomst. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Motion 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp S47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sjukförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU5 2011/12:AU9 2011/12:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,
Skogsforskningen vid Linnéuniversitetet
Motion 2011/12:Ub449 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub449 av Clas-Göran Carlsson m.fl. S Skogsforskningen vid Linnéuniversitetet S21115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka skogsforskningen vid Linnéuniversitetet. Motivering Sverige är en av världens största- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
ROT-avdrag för hyresrätter
Motion 2011/12:Sk374 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk374 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S ROT-avdrag för hyresrätter S21101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett ROT-avdrag för hyresrätter. Motivering Idag har privata fastighetsägare rätt att göra- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lex Kosta
Motion 2011/12:K339 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K339 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Lex Kosta S36038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av kommunallagen. Motivering Lessebo kommun i Kronobergs län har varit en bygd med låg tillväxt. Men nu har- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
A-kassa och fackliga förtroendeuppdrag
Motion 2011/12:A342 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:A342 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S A-kassa och fackliga förtroendeuppdrag S19157 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fackliga förtroendeuppdrag och a-kassa. Motivering Att vi har fackligt förtroendevalda- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbyggnad av E4:an förbi Ljungby till motorvägsstandard
Motion 2011/12:T423 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T423 av Clas-Göran Carlsson m.fl. S Utbyggnad av E4:an förbi Ljungby till motorvägsstandard S10151 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga ut den- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Texttelefoni
Motion 2011/12:T413 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T413 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Texttelefoni S10140 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om texttelefoni för hörselskadade. Motivering Vårt samhälle är i dag helt uppbyggt på att alla har tillgång till telefoni.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
Motion 2011/12:Ub438 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub438 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid S19158 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Idag är det allt fler som har- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av det regionala utvecklingsanslaget
Motion 2011/12:N369 av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N369 av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth S Översyn av det regionala utvecklingsanslaget S10146 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det regionala utvecklingsanslaget 1:1. Motivering Inom statens utgiftsområde- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bredband till alla
Motion 2011/12:T422 av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T422 av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth S Bredband till alla S10053 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bredbandsutbyggnad. Motivering Utbyggnaden av bredband i Sverige har till stor del överlåtits till den- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Näringspolitik för tillväxt och hållbar utveckling
Motion 2011/12:N322 av Raimo Pärssinen m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N322 av Raimo Pärssinen m.fl. S Näringspolitik för tillväxt och hållbar utveckling S10168 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för tillväxt och hållbar utveckling för industrin i Sverige. Motivering Sveriges- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildningsbehov för att hantera skogsråvaror
Motion 2011/12:Ub247 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub247 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Utbildningsbehov för att hantera skogsråvaror S18027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av utbildning i att hantera skogsråvaror. Motivering Idag finns det ett- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ljungbergmuseet som Kronobergs länsmuseum för bildkonst
Motion 2011/12:Kr227 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr227 av Clas-Göran Carlsson m.fl. S Ljungbergmuseet som Kronobergs länsmuseum för bildkonst S2195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra Ljungbergmuseet till ett länsmuseum för bildkonst.- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
ROT-avdrag för samlingslokaler
Motion 2011/12:Sk219 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk219 av Tomas Eneroth m.fl. S ROT-avdrag för samlingslokaler S33060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga ROT-avdrag för Folkets Hus och bygdegårdar. Motivering I stora delar av landsbygden är Folkets- Inlämnad
- 2011-09-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag