Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
med anledning av prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet
Motion 2008/09:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:N19 av Tomas Eneroth m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet s81010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det av utländska företag och näringsidkare med verksamhet i- Inlämnad
- 2009-06-17
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU6
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Riktlinjer för energipolitiken
Betänkande 2008/09:NU25
Riksdagen beslutade om nya mål för den svenska energipolitiken. År 2020 ska andelen förnybar energi vara minst 50 procent av den totala energianvändningen och andelen förnybar energi i transportsektorn vara minst 10 procent. Beslutet innebär också ett mål om 20 procent effektivare energianvändning till 2020. Vidare fastställdes en nationell planeringsram för vindkraft till motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020, varav 20 TWh till lands och 10 TWh till havs. Därutöver sa riksdagen nej till ett betydande antal energipolitiska motioner. Bland dessa fanns förslag om vind-, vatten- och kärnkraft samt om solenergi, fjärrvärme och naturgas.- Behandlade dokument
- 60
- Förslagspunkter
- 16
- Reservationer
- 18
- Anföranden och repliker
- 62, 219 minuter
- Justering
- 2009-05-26
- Debatt
- 2009-06-15
- Beslut
- 2009-06-16
Miljöbilspremien
Interpellation 2008/09:368 av Green, Monica (s)
den 26 februari Interpellation 2008/09:368 Miljöbilspremien av Monica Green s till näringsminister Maud Olofsson c Det finns flera skäl till att det är viktigt med en miljöbilspremie. Den underlättar övergången till mer miljövänliga bilar. Miljöbilspremien har ökat intresset för miljöbilar. Trots det ska regeringen- Inlämnad
- 2009-02-26
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Försenad utredning om fjärrvärmen
Skriftlig fråga 2008/09:904 av Eneroth, Tomas (s)
den 6 maj Fråga 2008/09:904 Försenad utredning om fjärrvärmen av Tomas Eneroth s till näringsminister Maud Olofsson c När riksdagen behandlade förslaget till ny fjärrvärmelagstiftning under våren 2008 avstod riksdagsmajoriteten och regeringen tyvärr från möjligheten att införa prisprövning på fjärrvärmemarknaden.- Inlämnad
- 2009-05-06
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition
Motion 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition s33300 1 Sammanfattning Vi socialdemokrater insåg tidigt det allvarliga ekonomiska läget. Redan i november 2008 lade vi förslag i riksdagen om ett stimulanspaket för att ta Sverige ur krisen.- Inlämnad
- 2009-04-29
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget
Motion 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att bemyndiga regeringen att under 2009 besluta om att avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller avveckla bolaget.- Inlämnad
- 2009-04-29
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 5 avslag, 5 saknar beslutsinformation
Kärnkraftsutbyggnaden
Interpellation 2008/09:390 av Eneroth, Tomas (s)
den 9 mars Interpellation 2008/09:390 Kärnkraftsutbyggnaden av Tomas Eneroth s till näringsminister Maud Olofsson c Sverige kommer att ha ett betydande elöverskott under en mycket lång tid framöver. Detta visar regeringens egna prognoser. Till exempel kommer överskottet att uppgå till 20 terawattimmar 2015, 18 terawattimmar- Inlämnad
- 2009-03-09
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat
Motion 2008/09:MJ17 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ17 av Mona Sahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat s33200 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner det mål för utsläppen i Sverige till 2020 som föreslås i motionen 4.2.1Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 41
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU26 2008/09:MJU28
- Riksdagsbeslut
- (41 yrkanden): 41 avslag
med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi
Motion 2008/09:N15 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:N15 av Mona Sahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik Energi s33201 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utveckling av EU:s energipolitik 5.3.2Riksdagen beslutar- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 42
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU25 2008/09:NU26
- Riksdagsbeslut
- (42 yrkanden): 42 avslag
med anledning av skr. 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder
Motion 2008/09:N12 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:N12 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder s20002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkta arbetsgivaravgifter för de minsta- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU19
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Aktuell debatt om fordonsindustrins framtid
Aktuell debatt om fordonsindustrins- Datum
- 2009-03-20
Förlängd miljöbilspremie och ny skrotningspremie för ökad efterfrågan
Interpellation 2008/09:391 av Eneroth, Tomas (s)
den 9 mars Interpellation 2008/09:391 Förlängd miljöbilspremie och ny skrotningspremie för ökad efterfrågan av Tomas Eneroth s till näringsminister Maud Olofsson c Bilförsäljningen fortsätter att rasa dramatiskt i Sverige. Inte minst drabbar detta de svenska biltillverkarna där hemmamarknaden är mycket viktig och- Inlämnad
- 2009-03-09
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Statliga bonusdirektiv (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)
Motion 2008/09:s33022 av Thomas Östros m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:s33022 av Thomas Östros m.fl. s Statliga bonusdirektiv väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt s33022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen omgående måste begränsa möjligheten till rörliga- Inlämnad
- 2009-03-06
- Förslag
- 2
med anledning av prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning
Motion 2008/09:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning s33015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområden enligt uppställningen: Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2009-02-06
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU18
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
med anledning av prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG
Motion 2008/09:N7 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:N7 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG s81008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en integritetsombudsman- Inlämnad
- 2008-12-19
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU11 2009/10:KU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av redog. 2008/09:RRS7 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Regeringens försäljning av åtta procent av aktierna i Telia Sonera
Motion 2008/09:N6 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:N6 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av redog. 2008/09:RRS7 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Regeringens försäljning av åtta procent av aktierna i Telia Sonera s81007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2008-11-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Stimulanspaket mot jobbkrisen (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)
Motion 2008/09:Fi7 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi7 av Mona Sahlin m.fl. s Stimulanspaket mot jobbkrisen väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt s33020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden för 2008 enligt specifikation i tabell 1.2. Riksdagen anvisar- Inlämnad
- 2008-11-14
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU12
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
med anledning av prop. 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi företagspartner AB
Motion 2008/09:Fi5 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi5 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi företagspartner AB s81006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen- Inlämnad
- 2008-11-13
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU20 2008/09:FiU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Åtgärder för starkare småföretag
Interpellation 2008/09:54 av Eneroth, Tomas (s)
den 20 oktober Interpellation 2008/09:54 Åtgärder för starkare småföretag av Tomas Eneroth s till näringsminister Maud Olofsson c Lågkonjunkturen pressar landets småföretagare allt hårdare. Sveriges viktigaste exportmarknader viker, konkurserna och varslen blir allt fler. Enligt ITPS har antalet konkurser ökat- Inlämnad
- 2008-10-20
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)