Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
med anledning av prop. 1999/2000:101 Åtgärder mot viss sparkasseverksamhet
Motion 1999/2000:Fi48 av Marianne Carlström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Fi48 av Olsson, Karin s med anledning av prop. 1999/2000:101 Åtgärder mot viss sparkasseverksamhet I propositionen föreslår regeringen stopp för registrering av nya sparkassor, det vill säga sådana små ekonomiska föreningar med ett begränsat antal medlemmar som bedriver sparkasseverksamhet- Inlämnad
- 2000-05-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:FiU28
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
underhållsstödet
Skriftlig fråga 1999/2000:666 av Eneroth, Tomas (s)
den 8 mars Fråga 1999/2000:666 av Tomas Eneroth s till statsrådet Ingela Thalén om underhållsstödet År 1997 infördes ett nytt system för underhållsstöd med den goda avsikten att tydliggöra båda föräldrarnas ekonomiska ansvar för sina barn. Fr.o.m. den 1 februari i år ändrades reglerna för hur återbetalningsbeloppet- Inlämnad
- 2000-03-08
- Besvarare
- statsrådet Ingela Thalén (S)
diktatorers brott mot mänskligheten
Skriftlig fråga 1999/2000:645 av Eneroth, Tomas (s)
den 1 mars Fråga 1999/2000:645 av Tomas Eneroth s till utrikesminister Anna Lindh om diktatorers brott mot mänskligheten När den förre chilenske diktatorn Augusto Pinochet fängslades av brittiska myndigheter gavs en tydlig signal ut i världen Europa accepterar inte att de som begått brott mot mänskligheten går fria- Inlämnad
- 2000-03-01
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
sexköp
Skriftlig fråga 1999/2000:218 av Eneroth, Tomas (s)
den 16 november Fråga 1999/2000:218 av Tomas Eneroth s till justitieminister Laila Freivalds om sexköp Företrädare för polisen i Stockholm har i medierna framfört allvarlig kritik mot åklagarväsendet när det gäller tillämpningen av den s.k. sexköpslagen. Kraftig försening av handläggningstiden och oklar tillämpning- Inlämnad
- 1999-11-16
- Besvarare
- justitieminister Laila Freivalds (S)
Infrastrukturen i Sydsverige
Motion 1999/2000:T229 av Majléne Westerlund Panke m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:T229 av Westerlund Panke, Majléne s Infrastrukturen i Sydsverige Europa idag påminner väldigt lite om Europa 15 år tillbaka. Berlinmuren är borta och Tyskland är återförenat. De forna satelliterna under Sovjetimperiet är demokratier, om än sköra. Tyskland har återförenats. Detta ger- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kooperativa och andra småföretag
Motion 1999/2000:N290 av Nils-Erik Söderqvist och Tomas Eneroth (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:N290 av Söderqvist, Nils-Erik s Kooperativa och andra småföretag Frågan om de kooperativa företagens kapitalförsörjning har behandlats vid olika tillfällen både av statliga utredningar och av riksdagen, senast i Företagskooperativa utredningen vars betänkande Attityder och lagstiftning- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:NU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Beskattning av ideella föreningar
Motion 1999/2000:Sk651 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Sk651 av Eneroth, Tomas s Beskattning av ideella föreningar Av lagen om statlig inkomstskatt framgår att ideella föreningar är befriade från inkomstskatt för sådan inkomst som hänför sig till särskild förvärvsverksamhet avseende rörelse och som till huvudsaklig del härrör från verksamhet- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Statsbidrag till Svenska Emigrantinstitutet
Motion 1999/2000:Kr224 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:Kr224 av Eneroth, Tomas s Statsbidrag till Svenska Emigrantinstitutet Svenska Emigrantinstitutet har sedan 1970-talets början uppburit statsbidrag för sin arkivverksamhet. Arkivet har också utvecklats på ett mycket positivt sätt genom åren. Årligen tillförs arkivet betydande material- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1999/2000:KrU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Helhetssyn på sopsotering
Motion 1999/2000:MJ766 av Carina Adolfsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:MJ766 av Adolfsson, Carina s Helhetssyn vid sopsortering Omställningen till ett ekologiskt hållbart Sverige är en av 2000-talets utmaningar. För att nå ekologisk hållbarhet måste användandet av resurser utvecklas och utnyttjas rätt. Från och med år 2005 skall endast sådant material som- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Fågelvakter
Motion 1999/2000:MJ745 av Lars Wegendal och Tomas Eneroth (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:MJ745 av Wegendal, Lars s Fågelvakter Den illegala handeln med utrotningshotade djur och växter omsätter ofantliga belopp. Sverige har inte förskonats från denna handel. Tvärtom tenderar problemen att öka inom landet. Detta kan säkert förklaras av allemansrätten och därmed tillgängligheten- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:MJU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Arbetsmiljöpolitiken
Motion 1999/2000:A726 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:A726 av Eneroth, Tomas s Arbetsmiljöpolitiken Historik Sverige har alltid varit ledande i arbetet med att förbättra arbetsmiljön. Stora resurser har satsats i forskning, utbildning och opinionsbildning, frågan har helt enkelt haft prioritet hos regering, riksdag och hos arbetsmark- nadens- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:AU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Förbindelser mellan Blekinge och Halland
Motion 1999/2000:T374 av Jan Björkman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1999/2000:T374 av Björkman, Jan s Förbindelser mellan Blekinge och Halland För varje regions utveckling är goda kommunikationer av utomordentlig betydelse. För närvarande saknas en förbindelse av godtagbar standard mellan Blekinge och västkusten. I området finns ett starkt industribälte med särskild- Inlämnad
- 1999-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation