Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.
Motion 1994/95:So42 av Tomas Eneroth (s)
Motion till riksdagen 1994/95:So42 av Tomas Eneroth s med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Regeringens proposition innehåller en mängd efterlängtade förändringar vad gäller förhållandena mellan de privata vårdgivarna och landstingen. Förändringarna kan ses som en nödvändig utveckling- Inlämnad
- 1995-04-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:SoU24
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Energipolitiken
Motion 1994/95:N444 av Lena Sandlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1994/95:N444 av Lena Sandlin m.fl. s Energipolitiken I folkomröstningen 1981 beslutade svenska folket att avveckla kärnkraften till år 2010. Hittills har väldigt lite gjorts för att förbereda denna avveckling och för att hitta nya alternativa energikällor. För att Sverige över huvud taget skall- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:NU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS)
Motion 1994/95:A206 av Tomas Eneroth (s)
Motion till riksdagen 1994/95:A206 av Tomas Eneroth s Kontant arbetsmarknadsstöd KAS Pliktuttagningen till grundutbildning inom totalförsvaret har förändrats under senare år, inte minst mot bakgrund av den diskussion som fördes i samband med den s.k. PliktutredningenSOU 1992:139Det är nu inte längre så att merparten- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:AU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Totalförsvarspliktigas krigsplacering och utbildning
Motion 1994/95:Fö313 av Tomas Eneroth och Martin Nilsson (s)
Motion till riksdagen 1994/95:Fö313 av Tomas Eneroth och Martin Nilsson s Totalförsvarspliktigas krigsplacering och utbildning De som tas ut till grundutbildning inom totalförsvaret lyder under en pliktlag och tvingas ofta avbryta studier eller arbete för att fullgöra sin plikt. Syftet med plikttjänstgöringen är naturligtvis- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:FöU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Smålands museum i Växjö
Motion 1994/95:Kr253 av Lars Hedfors och Tomas Eneroth (s)
Motion till riksdagen 1994/95:Kr253 av Lars Hedfors och Tomas Eneroth s Smålands museum i Växjö Under 1994-1996 sker en om- och tillbyggnad av Smålands museum för att man skall kunna utveckla dokumentationen och levandegörandet av svensk glashantering. Tillbyggnaden har möjliggjorts genom lokala, regionala och statliga- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:KrU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Landsarkiv till Växjö
Motion 1994/95:Kr250 av Lars Hedfors och Tomas Eneroth (s)
Motion till riksdagen 1994/95:Kr250 av Lars Hedfors och Tomas Eneroth s Landsarkiv till Växjö 1. Bakgrund I betänkandet Öppenhet och minneSOU 1988:11, redovisas förslag till den framtida arkivorganisationen i Sverige. En utbyggnad av den regionala landsarkivorganisationen föreslås som ett medel för att utöka tillgängligheten.- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:KrU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Antipersonella minor
Motion 1994/95:U409 av Martin Nilsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1994/95:U409 av Martin Nilsson m.fl. s Antipersonella minor Användandet av s.k. anti-personella minor i konflikter orsakar dagligen ett ofattbart mänskligt lidande. Antalet anti- personella minor som spridits i konflikter i över 60 länder har uppskattats till ca 100 miljoner. Offren för detta- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1994/95:FöU4 1994/95:UU19
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Offentlighetsprincipen
Motion 1994/95:K429 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1994/95:K429 av Tomas Eneroth m.fl. s Offentlighetsprincipen Genom offentlighetsprincipen har allmänheten och massmedier haft en vidsträckt insyn i myndigheternas och de offentliga förvaltningarnas verksamhet. Det är mycket bra och har varit en av hörnpelarna i värnande av vår demokrati och- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1995/96:KU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Skogsskador
Motion 1994/95:Jo301 av Lars Hedfors m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1994/95:Jo301 av Lars Hedfors m.fl. s Skogsskador Skogen blöderI Sverige, liksom i många andra länder, har man under lång tid kunnat observera hur skogarna i allt större utsträckning har drabbats av skador. Det har framför allt rört sig om svårförklarade och omfattande barrförluster. På senare- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1994/95:JoU13 1994/95:JoU22
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Trafikpolitiken i Kronobergs län
Motion 1994/95:T218 av Lars Hedfors m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1994/95:T218 av Lars Hedfors m.fl. s Trafikpolitiken i Kronobergs län Sydöstra Sverige har under en lång följd av år haft en svagare utveckling än många andra regioner. Befolkningstillväxten har t.ex. varit lägre än i Sverige som helhet. Den senaste regionalpolitiska kommittén har som en följd- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1994/95:TU14 1994/95:TU18 1994/95:TU19 1994/95:TU26
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
Militära vapenförråd
Motion 1994/95:Fö306 av Lars Hedfors m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1994/95:Fö306 av Lars Hedfors m.fl. s Militära vapenförråd Antalet rån mot banker, postkontor, värdetransporter och butiker ökar snabbt i Sverige. Vid många av dessa används vapen som uppenbarligen kommer från militära vapenförråd. Det rör sig om automatvapen med stor eldkraft, handgranater och- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:FöU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:25 Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.
Motion 1994/95:Fi14 av Georg Andersson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1994/95:Fi14 av Georg Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:25 Vissa ekonomisk- politiska åtgärder, m.m. Regeringen föreslår i prop 1994/95:25 beträffande ekonomisk-politiska åtgärder att ramen för u-landsbiståndet under de närmaste fyra åren skall frysas till nuvarande belopp om 13- Inlämnad
- 1994-11-22
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1994/95:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:6 Totalförsvarsplikt
Motion 1994/95:Fö4 av Karin Wegestål och Tomas Eneroth (s)
Motion till riksdagen 1994/95:Fö4 av Karin Wegestål och Tomas Eneroth s med anledning av prop. 1994/95:6 Totalförsvarsplikt I propositionen förslås en ny lag för tjänstgöringsskyldighet med plikt i Sveriges totalförsvar. Förslaget innebär att möjlighet skapas för en flexiblare användning av totalförsvarets personalresurser.- Inlämnad
- 1994-10-18
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1994/95:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation