Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Kapitalförsörjning i kooperativa och andra småföretag
Motion 1997/98:N285 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:N285 av Tomas Eneroth m.fl. s Kapitalförsörjning i kooperativa och andra småföretag Frågan om de kooperativa företagens kapitalförsörjning har behandlats vid olika tillfällen både av statliga utredningar och av riksdagen, senast i Företagskooperativa utredningen vars betänkande Attityder- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:NU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Hushållstjänster m.m.
Motion 1997/98:Sf274 av Åsa Stenberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:Sf274 av Åsa Stenberg m.fl. s Hushållstjänster m.m. De senaste åren har en rad förslag framförts med syfte att göra det möjligt för allt fler hushåll att köpa privata tjänster, senast i Tjänstebeskattningsutredningens betänkande SOU 1997:17 Skatter, tjänster och sysselsättning. Bl.a. föreslår- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Lokala kooperativa utvecklingscentra
Motion 1997/98:A226 av Marianne Carlström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:A226 av Marianne Carlström m.fl. s Lokala kooperativa utvecklingscentra Motion om ökad sysselsättning genom omfördelning av statsbidrag Under budgetåret 1995/96 beviljades 537 företag lokaliseringsstöd och/eller utvecklingsbidrag till ett totalt stödbelopp om 873,2 miljoner kronor. 3 763- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:AU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Homosexuellas mänskliga rättigheter i biståndet
Motion 1997/98:U205 av Tomas Eneroth och Martin Nilsson (s)
Motion till riksdagen 1997/98:U205 av Tomas Eneroth och Martin Nilsson s Homosexuellas mänskliga rättigheter i biståndet Homosexuella utgör, med sin sexuella läggning, en minoritet. Liksom andra minoriteter har de tvingats att skapa egna subkulturer vid sidan av samhällets rådande dito. Svårigheten att leva öppet i en- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:UU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Sexualupplysning i biståndet
Motion 1997/98:U204 av Tomas Eneroth (s)
Motion till riksdagen 1997/98:U204 av Tomas Eneroth s Sexualupplysning i biståndet Både befolkningskonferensen i Kairo och kvinnokonferensen i Beijing gjorde mycket klart att frågor som rör sexuella och reproduktiva rättigheter kräver såväl politiska satsningar i varje land som att biståndsprojekt inriktas på att förändra- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1997/98:UU2
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Lagreglerat krav på vinterdäck
Motion 1997/98:T425 av Martin Nilsson och Tomas Eneroth (s)
Motion till riksdagen 1997/98:T425 av Martin Nilsson och Tomas Eneroth s Lagreglerat krav på vinterdäck De senaste åren har säkerhetstänkandet stärkts hos alla aktörer inom trafikområdet. Från trafikplanerare och politiker till fordonsproducenter. Det är glädjande och märks också tydligt i olycksstatistiken. Färre människor- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:TU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Amalgam
Motion 1997/98:So242 av Tomas Eneroth och Ingibjörg Sigurdsdóttir (s)
Motion till riksdagen 1997/98:So242 av Tomas Eneroth och Ingibjörg Sigurdsdóttir s Amalgam Användningen av amalgam som tandfyllningsmaterial har under lång tid kritiserats och debatterats i Sverige. Så sent som 1994 beslutade riksdagen om en målsättning att användningen av amalgam skulle avvecklas senast 1997, men allt- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1997/98:SoU25
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
angående Musica Vitae i Kronobergs län
Motion 1997/98:Kr221 av Lars Hedfors och Tomas Eneroth (s)
Motion till riksdagen 1997/98:Kr221 av Lars Hedfors och Tomas Eneroth s angående Musica Vitae i Kronobergs län Musica Vitae från Kronobergs län är utan tvekan en av landets mest framgångsrika kammarorkestrar, vilket med all önskvärd tydlighet framgick för de riksdagsledamöter som deltog i årets öppnande av riksmötet.- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:KrU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Konkurrensverket
Motion 1997/98:N250 av Tomas Eneroth och Martin Nilsson (s)
Motion till riksdagen 1997/98:N250 av Tomas Eneroth och Martin Nilsson s Konkurrensverket Konkurrensverket är ett statligt ämbetsverk som har till uppgift att verka för en fungerande konkurrens mellan företag inom svenskt näringsliv, samt att se till att nuvarande konkurrenslagstiftning respekteras. Sedan starten har- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:NU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Elöverkänslighet
Motion 1997/98:Bo209 av Ingibjörg Sigurdsdóttir m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:Bo209 av Ingibjörg Sigurdsdóttir m.fl. s Elöverkänslighet Det kommer fler och fler rapporter att allt fler har lättare eller svårare besvär av elektriska fält. Det började för ett antal år sedan att en hel del kvinnor fick besvär med sveda i ansiktet. Man avfärdade det då med att det var- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1997/98:BoU4
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Offentlig upphandling
Motion 1997/98:Fi804 av Tomas Eneroth och Anders Ygeman (s)
Motion till riksdagen 1997/98:Fi804 av Tomas Eneroth och Anders Ygeman s Offentlig upphandling Kammarrätten har i domar tolkat lagen om offentlig upphandling på ett sätt som gör att upphandlare inte kan ta hänsyn till om anbudsgivarna tecknat kollektivavtal eller inte, vid bedömningen av inkomna anbud. Effekten av detta- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:FiU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Miljöprogrammet för jordbruket
Motion 1997/98:Jo235 av Lars Hedfors m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:Jo235 av Lars Hedfors m.fl. s Miljöprogrammet för jordbruket Sverige kommer fr.o.m 1998 att fullt ut utnyttja det medelsutrymme om 2,8 miljarder kronor som framförhandlats för olika miljöstöd till jordbruket. Detta har resulterat i mer än ett dussin olika stödformer vilka successivt införts- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:JoU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Förändrade arbetstider
Motion 1997/98:A247 av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:A247 av Tomas Eneroth m.fl. s Förändrade arbetstider Debatten om de framtida arbetstiderna blir alltmer intensiv. Från alltfler arbetstagare ställs krav på såväl kortare arbetstid som större inflytande över arbetstiden. Det finns skäl att bejaka båda kraven. Diskussionen om en kortare arbetstid- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:AU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Statistik över kooperation och social ekonomi
Motion 1997/98:Fi506 av Nils T Svensson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1997/98:Fi506 av Nils T Svensson m.fl. s Statistik över kooperation och social ekonomi Sveriges officiella statistik håller i jämförelse med andra länders en mycket hög kvalitet. Statistik används också i vårt land på ett självklart sätt som en representation av verkligheten och får hela tiden allt- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:FiU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation