Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Bristande tillgång till bredband
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1905 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2022/01682 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1905 av Nina Lundström L Bristande tillgång till bredband Nina Lundström har frågat infrastrukturministern vilka åtgärder han ämnar vidta för att medborgare och företagare som i dag saknar godtagbar tillgång- Svarsdatum
- 2022-09-07
- Frågeställare
- Nina Lundström (L)
Kostnadsöverskridanden för Förbifart Stockholm
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1891 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2021/22:1891 av Thomas Morell SD Kostnadsöverskridanden för Förbifart Stockholm Thomas Morell har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att komma till rätta med de kraftiga kostnadsöverskridandena för projektet Förbifart Stockholm. Regeringen anser att kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar- Svarsdatum
- 2022-09-07
- Frågeställare
- Thomas Morell (SD)
Trafiksäkerheten för gående och cyklister på väg 225
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1878 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2021/22:1878 av Nina Lundström L Trafiksäkerheten för gående och cyklister på väg 225 Nina Lundström har frågat mig vad jag avser att göra för att trafiksäkerheten för gående och cyklister snarast ska förbättras på väg. Trafiksäkerheten på våra statliga vägar är en prioriterad fråga. Trafikverket och länen- Svarsdatum
- 2022-09-02
- Frågeställare
- Nina Lundström (L)
Säkerhetsavståndet vid omkörning av cyklist
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1871 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2021/22:1871 av Nina Lundström L Säkerhetsavståndet vid omkörning av cyklist Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att ta för att reglera minsta avstånd vid en bilists omkörning av cyklist, förslagsvis motsvarande den regel om 1,5 meters avstånd som finns i andra länder. Jag är angelägen- Svarsdatum
- 2022-08-30
- Frågeställare
- Nina Lundström (L)
Provorter för körkort läggs ned
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1865 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2021/22:1865 av Sten Bergheden M Provorter för körkort läggs ned Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att göra något för att teoriproven återigen ska startas upp i Mariestad. Trafikverket har ingen avsikt att ta bort möjligheterna att genomföra teoriprov i Mariestad, men har på grund av brister i lokalerna- Svarsdatum
- 2022-08-29
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Varsel inom den svenska sjöfartsnäringen
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1847 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2022/01588 Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1847 av Jimmy Ståhl SD Varsel inom den svenska sjöfartsnäringen Jimmy Ståhl har frågat mig om jag kommer att agera för att motverka fortsatta varsel av svenska besättningar. Regeringens och min fortsatta ambition är att sjöfartens konkurrenskraft och förutsättningar fortsatt- Svarsdatum
- 2022-08-22
- Frågeställare
- Jimmy Ståhl (SD)
Brist på lotsar i Vänern och Göta älv
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1827 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2021/22:1827 av Sten Bergheden M Brist på lotsar i Vänern och Göta älv Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att minska bristen på lotsar och se till att rederier och företag inte drabbas av ökade kostnader på grund av försenade lotsningar. Regeringen har en tydlig uttalad ambition att- Svarsdatum
- 2022-08-15
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Inställda tåg och sämre punktlighet
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1815 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2021/22:1815 av Patrik Jönsson SD Inställda tåg och sämre punktlighet Patrik Jönsson har frågat mig om jag avser att snarast verka för att tågen i fortsättningen inte ställs in i den omfattning som gjorts första halvåret liksom att de tåg som avgår och ankommer gör det på utsatt tid. Jag har tidigare för- Svarsdatum
- 2022-08-12
- Frågeställare
- Patrik Jönsson (SD)
Infrastrukturplanen
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1803 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2021/22:1803 av Thomas Morell SD Infrastrukturplanen Thomas Morell har frågat mig om den nationella infrastrukturplanen. Regeringen fastställde nyligen den nationella planen för transportinfrastrukturen avseende perioden 20222033 med historiska satsningar på såväl investeringar som underhåll av vägar och- Svarsdatum
- 2022-08-12
- Frågeställare
- Thomas Morell (SD)
Asfalt på våra vägar
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1799 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2021/22:1799 av Thomas Morell SD Asfalt på våra vägar Thomas Morell har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att säkerställa att underhållet av svenskt vägnät inte kommer att bli förskjutet i tid och därmed påverka kvaliteten på vägnätet. Regeringen fastställde nyligen den nationella planen för- Svarsdatum
- 2022-08-12
- Frågeställare
- Thomas Morell (SD)
Köer i Södra Länken
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1790 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2021/22:1790 av Maria Stockhaus M Köer i Södra länken Maria Stockhaus har frågat mig om jag avser att göra något för att förbättra trafiksituationen i Södra Länken. Trafikverket har utvärderat effekterna av tidigare vidtagna åtgärder för att öka kapaciteten ut ur Södra länken. Trafikverket bedömer att åtgärderna- Svarsdatum
- 2022-08-12
- Frågeställare
- Maria Stockhaus (M)
Trafikolyckor med anledning av höga hastigheter
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1754 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2022/01367 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1754 av Lars Beckman M Trafikolyckor med anledning av höga hastigheter Lars Beckman har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska antalet trafikolyckor i Sverige beroende på höga hastigheter. Regeringens- Svarsdatum
- 2022-06-29
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Sprinklersystem i Södra länken
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1749 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2022/01366 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1749 av Alexandra Anstrell M Sprinklersystem i Södra länken Alexandra Anstrell har frågat mig hur arbetet har gått med utvärderingen av effekterna av de åtgärder som genomförts och om jag kommer att verka för att det- Svarsdatum
- 2022-06-29
- Frågeställare
- Alexandra Anstrell (M)
Cykling mot enkelriktat
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1745 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2021/22:1745 av Emma Berginger MP Cykling mot enkelriktat Emma Berginger har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder och i så fall vilka, mot bakgrund av att Transportstyrelsen inte lämnar förslag till hur reglerna för enkelriktat trafik på lämpligt sätt kan ändras för att möjliggöra cykeltrafik i båda- Svarsdatum
- 2022-06-22
- Frågeställare
- Emma Berginger (MP)
Avgiften för egenkontroll och tillsyn av fartyg
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1743 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2022/ 01348 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1743 av Magnus Jacobsson KD Avgiften för egenkontroll och tillsyn av fartyg Magnus Jacobsson har frågat mig om jag anser att det är skäligt att båtar har en tio gånger så dyr besiktning som bilbesiktningen trots att- Svarsdatum
- 2022-06-22
- Frågeställare
- Magnus Jacobsson (KD)
Rättssäkerhet avseende enskilda vägar
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1729 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2022/01334 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1729 av Magnus Jacobsson KD Rättssäkerhet avseende enskilda vägar Magnus Jacobsson har frågat mig om jag och regeringen ämnar ta något initiativ till att se över nuvarande ordning i syfte att öka rättssäkerheten vid överförande- Svarsdatum
- 2022-06-22
- Frågeställare
- Magnus Jacobsson (KD)
Trafikverkets styrning av projektet Västlänken
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1665 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2022/01242 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1665 av David Josefsson M Trafikverkets styrning av projektet Västlänken David Josefsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar att vidta för att säkerställa att Trafikverkets styrning av projektet Västlänken är erforderlig- Svarsdatum
- 2022-06-17
- Frågeställare
- David Josefsson (M)
Nordiskt transportsamarbete
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1688 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2022/01276 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1688 av Cassandra Sundin SD Nordiskt transportsamarbete Cassandra Sundin har frågat ministern med ansvar för nordiska frågor om regeringen avser att verka för att Nordiska ministerrådet följer Nordiska rådets uppmaning- Svarsdatum
- 2022-06-15
- Frågeställare
- Cassandra Sundin (SD)
Trafikverkets framförhållning gällande tåglägen
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1680 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
I2022/ 01250 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1680 av Jessica Thunander V Trafikverkets framförhållning gällande tåglägen Jessica Thunander har frågat mig vad jag och regeringen gör för att tillse att Trafikverket klarar av sina åtaganden gällande järnvägen och- Svarsdatum
- 2022-06-15
- Frågeställare
- Jessica Thunander (V)
Risk för störningar inom vägmarkeringsbranschen på grund av kriget i Ukraina
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1679 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2021/22:1679 av Mikael Larsson C Risk för störningar inom vägmarkeringsbranschen på grund av kriget i Ukraina Mikael Larsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att trafiksäkerheten inte ska bli försämrad med anledning av den beskrivning han lämnar i frågan. Rysslands illegala och oprovocerade- Svarsdatum
- 2022-06-15
- Frågeställare
- Mikael Larsson (C)