Tomas Eneroth (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Kronoberg County, seat 218
- Birth year
- 1966
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Committee on Foreign Affairs
Member
The General Council of the Riksbank
Deputy Chair
The Riksdag Board
Alternate member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2022-10-18 – 2026-9-21
- Off duty
- 2017-7-27 – 2022-10-18
- Ordinary member
- 1994-10-2 – 2017-7-26
The Social Democratic Party
- Group Leader
- 2014-10-4 – 2017-7-27
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2014-11-25 – 2017-7-27
- Deputy Chair
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Deputy Chair
- 2006-10-10 – 2008-2-14
- Chair
- 2002-11-14 – 2006-10-2
- Chair
- 2002-11-5 – 2006-10-1
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-14
- Member
- 2002-10-24 – 2002-11-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy Chair
- 2008-2-19 – 2010-10-4
- Member
- 2008-2-14 – 2008-2-18
Committee on Education
- Member
- 2002-10-8 – 2002-10-23
- Member
- 1998-10-13 – 2002-9-30
- Member
- 1994-10-10 – 1998-10-4
Committee on Foreign Affairs
- Member
- 2022-10-19 – 2026-9-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Deputy member
- 2024-5-23 – 2024-6-18
Nominations Committee
- Chair
- 2014-10-13 – 2017-7-27
- Member
- 2014-10-7 – 2014-10-13
- Deputy member
- 2002-9-30 – 2006-10-2
The General Council of the Riksbank
- Deputy Chair
- 2022-10-21 –
- Member
- 2022-10-19 – 2022-10-21
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2017-8-31
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2022-10-19 –
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
Advisory Council on Foreign Affairs
- Member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe
- Deputy member
- 2002-10-15 – 2002-10-23
The Swedish Delegation to the Nordic Council
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2017-7-27
The Ministry of Industry, Employment and Communications
- Minister
- 2017-7-27 – 2019-3-31
- 2022-10-7 – 2022-10-18
- 2021-2-5 – 2022-10-6
- 2019-4-1 – 2021-2-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94–. Ledamot utbildningsutskottet 94–02 och socialförsäkringsutskottet 02, ordförande 02–06 och vice ordförande 06–07 och 10–14. Vice ordförande näringsutskottet 08–10. Ledamot utrikesutskottet 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–. Ledamot krigsdelegationen 06–17 och Utrikesnämnden 14–17. Vice ordförande Riksbanksfullmäktige 22–. Suppleant Riksbanksfullmäktige 02, OSSE-delegationen 02, riksdagens valberedning 02–06 och Nordiska rådets svenska delegation 14–16. Ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Gruppledare, Socialdemokraterna 14–17. Statsråd (infrastrukturminister), Näringsdepartementet 170727–190331 och infrastrukturminister, Infrastrukturdepartementet 190401–221018.
Föräldrar
Kantorn Bengt Eneroth och läraren Anna-Lisa Abelsson.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 85. Högskolestudier, Växjö 88–93.
Anställningar
Metallarbetare, Växjö 85–. Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 96–02. Statssekreterare, Utbildningsdepartementet 99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Försäkringskassan i Kronobergs län 90– och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 02–05. Ledamot, Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd 90–94. Ordförande, Lernia AB 02–07. Ledamot, Pliktutredningen 91–92, Kommittén för översyn av studiestödssystemet 95–96, Datalagskommittén 95–97 och Kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 02–03. Ordförande, arbetsgruppen med uppgift att göra en översyn av läroplanerna som styrinstrument 00–01. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen 10–15. Ledamot, Utredningen om stödet till den parlamentariska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen m.m. 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, informationsnämnden, Växjö kommun 85–89, skolstyrelsen 88–91 och social distriktsnämnd 88–91. Landstingsfullmäktig, Kronobergs län 91–94. Ledamot, direktionen, centrallasarettet i Växjö 91–94. Styrelseledamot, Videum AB 99–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Kronoberg 88–90. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Kronoberg 86–90, 92–93 och 96–, ordförande 00–09. Styrelseledamot, SSU 90–93, Växjö arbetarekommun 90–94 och Socialdemokraterna 01–. Ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 09–. Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets socialdemokratiska förening i Växjö 92–08. Ledamot ABF förbundsstyrelse 11–17.
Litteratur
Egenmakt och social ekonomi (93).
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Förbättrade möjligheter till digitalisering i hela landet
Svar på skriftlig fråga 2017/18:790 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/01087/SUBT N2018/01086/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:790 av Anders Åkesson C Förbättrade möjligheter till digitalisering i hela landet och fråga 2017/18:791 av Anders Åkesson CTrafikverkets långa handläggningstider Anders Åkesson har ställt frågor till- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Anders Åkesson (C)
Trafikverkets långa handläggningstider
Svar på skriftlig fråga 2017/18:791 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/01087/SUBT N2018/01086/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:790 av Anders Åkesson C Förbättrade möjligheter till digitalisering i hela landet och fråga 2017/18:791 av Anders Åkesson CTrafikverkets långa handläggningstider Anders Åkesson har ställt frågor till- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Anders Åkesson (C)
En ny Ölandsförbindelse
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1633 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/04549/TIF N2018/04568/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1633 av Jan R Andersson M En ny Ölandsförbindelse och fråga 2017/18:1634 av Jan R Andersson M Beredskapssituationen för Öland vid störningar i broförbindelse Jan R Andersson har frågat mig hur långt gången- Svarsdatum
- 2018-09-10
- Frågeställare
- Jan R Andersson (M)
Beredskapssituationen för Öland vid störningar i broförbindelse
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1634 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/04549/TIF N2018/04568/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1633 av Jan R Andersson M En ny Ölandsförbindelse och fråga 2017/18:1634 av Jan R Andersson M Beredskapssituationen för Öland vid störningar i broförbindelse Jan R Andersson har frågat mig hur långt gången- Svarsdatum
- 2018-09-10
- Frågeställare
- Jan R Andersson (M)
Alkobommar
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1629 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/04517/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1629 av Nina Lundström L Alkobommar Nina Lundström har frågat mig vilka gränshamnar som har fått anläggningar för nykterhetskontroll, så kallade alkobommar. För att införandet ska få bästa möjliga acceptans är det av största- Svarsdatum
- 2018-09-10
- Frågeställare
- Nina Lundström (L)
Vägunderhållet i Skaraborg
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1621 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/04461/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1621 av Sten Bergheden M Vägunderhållet i Skaraborg Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att se till att vägarna i Skaraborg blir lagade till farbart skick igen. Att de statliga vägarna håller en hög- Svarsdatum
- 2018-09-05
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Lotsplikt i Öresund
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1626 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/ 04509/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1626 av Thomas Finnborg M Lotsplikt i Öresund Thomas Finnborg har frågat utrikesministern hur ministern ämnar agera i Nordiska ministerrådet för att skynda på frågan om lots med tanke på sommarens incidenter. Arbetet inom- Svarsdatum
- 2018-08-30
- Frågeställare
- Thomas Finnborg (M)
Resurser till Sjöfartsverket
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1604 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2017/18:1604 av Boriana Åberg M Resurser till Sjöfartsverket Boriana Åberg har frågat mig om det kommer skjutas till mer resurser till Sjöfartsverket för att Sjöfartsverket ska kunna utföra såväl sina nuvarande uppgifter som eventuella utökade uppgifter avseende brandbekämpning. De omfattande skogsbränderna- Svarsdatum
- 2018-08-21
- Frågeställare
- Boriana Åberg (M)
Stoppandet av investeringar i väg 56
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1561 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/03998/TIF Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1561 av Lars Beckman M Stoppandet av investeringar i väg 56 Lars Beckman har frågat mig varför jag och regeringen har beslutat att ta bort investeringarna i väg 56 i den nationella infrastrukturplanen. Regeringen har fattat beslut om en nationell- Svarsdatum
- 2018-08-10
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Släpbussar
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1505 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/03711/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1505 av Karin Svensson Smith MP Släpbussar Karin Svensson Smith har frågat mig hur och när regeringen avser att fatta beslut så att släpbussar kan komma till användning i Sverige. För att möta framtidens samhällsutmaningar- Svarsdatum
- 2018-06-26
- Frågeställare
- Karin Svensson Smith (MP)
Tillgång till regionala flygplatser för civilförsvaret
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1504 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2017/18:1504 av Lotta Olsson M Tillgång till regionala flygplatser för civilförsvaret Lotta Olsson har frågat justitie- och inrikesministern hur han ser på tillgången till och situationen för våra regionala flygplatser runt om i Sverige utifrån ett krisberedskapsperspektiv. Arbetet i regeringen är fördelat- Svarsdatum
- 2018-06-26
- Frågeställare
- Lotta Olsson (M)
Österledens förenlighet med klimatlagen
Interpellation 2017/18:569 av Carl Schlyter (MP)
Interpellation 2017/18:569 Österledens förenlighet med klimatlagen av Carl Schlyter MP till Statsminister Stefan Löfven S Den viktiga och framsynta klimatlagen kräver att regeringens arbete är förenligt med klimatarbetet. I 2 fastställs att regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som syftar till att förhindra- Inlämnad
- 2018-05-29
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Åtgärder för att förhindra bränder vid banvallar
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1483 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/03612/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1483 av Pål Jonson M Åtgärder för att förhindra bränder vid banvallar Pål Jonson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att minska det stora antalet bränder utmed banvallarna i Sverige. Situationen har- Svarsdatum
- 2018-06-20
- Frågeställare
- Pål Jonson (M)
Handläggningstiden vid överklagande av infrastrukturprojekt
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1421 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/0 3458 TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1421 av Lars Tysklind L Handläggningstiden vid överklagande av infrastrukturprojekt Lars Tysklind har frågat mig om jag anser att det är rimligt med så långa handläggningstider, och om jag avser att vidta åtgärder för- Svarsdatum
- 2018-06-12
- Frågeställare
- Lars Tysklind (L)
Upprustning och elektrifiering av Meråkerbanan
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1413 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/03426/TIF Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1413 av Per Åsling C Upprustning och elektrifiering av Meråkerbanan Per Åsling har frågat mig om jag är beredd att kontakta min norska kollega för att påverka och påtala vikten av att Meråkerbanan snarast rustas och elektrifieras. Jag svarade- Svarsdatum
- 2018-06-12
- Frågeställare
- Per Åsling (C)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström S Miljöminister Karolina Skog MP Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Arbetsmarknads-- Datum
- 2018-06-07
Återkommande trafikproblem i Mälardalen
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1375 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
N2018/03 325 TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1375 av Roger Haddad L Återkommande trafikproblem i Mälardalen Roger Haddad har frågat mig vilka omedelbara åtgärder som jag och regeringen har vidtagit och vilka åtgärder som planeras för att se till att tågen går och- Svarsdatum
- 2018-06-04
- Frågeställare
- Roger Haddad (L)
Tidpunkten för utbetalning av ökat driftsstöd till flygplatser i Norrland
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1363 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2017/18:1361 Ersättning till icke-statliga flygplatser med anledning av flygskatten, 2017/18:1362 Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland samt 2017/18:1363 Tidpunkten för utbetalning av ökat driftsstöd till flygplatser i Norrland, samtliga av Edvard Riedl M Edvard Riedl har ställt tre frågor- Svarsdatum
- 2018-06-04
- Frågeställare
- Edward Riedl (M)
Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1362 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2017/18:1361 Ersättning till icke-statliga flygplatser med anledning av flygskatten, 2017/18:1362 Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland samt 2017/18:1363 Tidpunkten för utbetalning av ökat driftsstöd till flygplatser i Norrland, samtliga av Edvard Riedl M Edvard Riedl har ställt tre frågor- Svarsdatum
- 2018-06-04
- Frågeställare
- Edward Riedl (M)
Ersättning till icke-statliga flygplatser med anledning av flygskatten
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1361 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2017/18:1361 Ersättning till icke-statliga flygplatser med anledning av flygskatten, 2017/18:1362 Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland samt 2017/18:1363 Tidpunkten för utbetalning av ökat driftsstöd till flygplatser i Norrland, samtliga av Edvard Riedl M Edvard Riedl har ställt tre frågor- Svarsdatum
- 2018-06-04
- Frågeställare
- Edward Riedl (M)