Olof Lavesson (Mod)
Tidigare riksdagsledamot
- Party
- The Moderate Party
- Constituency
- City of Malmö
- Birth year
- 1976
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telephone
- 08-786 46 96
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2006-10-2 – 2018-9-24
Committee on Cultural Affairs
- Chair
- 2015-9-22 – 2018-9-24
- Member
- 2015-9-18 – 2015-9-22
- Deputy member
- 2010-11-17 – 2014-9-29
- Member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Industry and Trade
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Taxation
- Member
- 2014-10-7 – 2015-9-18
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Finance
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2015-9-18
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2015-1-28 – 2015-12-15
- Chair
- 2018-3-13 – 2018-5-24
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2014-10-15 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2014-10-14 – 2014-10-14
The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
- Deputy Chair
- 2015-1-20 – 2015-12-10
- Member
- 2015-1-20 – 2015-1-20
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot kulturutskottet 06-10 och ordförande 15-. Ledamot näringsutskottet 10-14 och skatteutskottet 14-15. Suppleant konstitutionsutskottet 06-10, kulturutskottet 10-14, finansutskottet 14-15 och utrikesutskottet 15. Vice ordförande Europarådets svenska delegation 15. Suppleant EU-nämnden 14-.
Föräldrar
Textilläraren Gunnel Lavesson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, S:t Petri skola i Malmö, slutår 95. Statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och företagsekonomi, Lunds universitet.
Anställningar
Nattportier, Hotell Jägersro, Malmö 97-98. Informationssekreterare, Moderaterna i Södra och Västra Skåne 98. Politisk sekreterare, Moderaterna, Malmö stad 98-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Operahögskolan 05-14. Styrelseledamot, Länspolisstyrelsen 98. Suppleant, Presstödsnämnden 06-09, ledamot 09-11. Ledamot, Svenska institutets insynsråd 11-. Ledamot, Länsstyrelsen i Skånes insynsråd 16-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Malmö 02-06 och 10-15. Ledamot, kulturstödsnämnden 94-95, biblioteksnämnden 95-97, Västra innerstadens stadsdelsnämnd 95-98, polisnämnden 95-98, kulturnämnden 97-02 och Öresundskommittén 10-14. Styrelseledamot, Malmö opera och musikteater 97-07. Ersättare, regionfullmäktige 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stiftelsen Dansens Hus 09-15 och Unga Danskompaniet 06-10. Ordförande, MSU, Malmö kommun 93 och MSU, Malmöhus län 93-95. 1:e vice ordförande, MUF, Malmöhus län 95-98. Ledamot, kretsstyrelsen, Malmö kommun 97-06.
Bostadsort
Malmö
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Rörelsernas museum i Malmö
Skriftlig fråga 2017/18:1107 av Olof Lavesson (M)
Fråga 2017/18:1107 Rörelsernas museum i Malmö av Olof Lavesson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I september förra året meddelade regeringen att Malmö stad under 2018 ska tilldelas fem miljoner för att gå vidare med arbetet kring Rörelsernas museum. Det som har utlovats är ett museum med lokal förankring,- Inlämnad
- 2018-03-28
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Ministerns styrning av kulturpolitiken
Skriftlig fråga 2017/18:1095 av Olof Lavesson (M)
Fråga 2017/18:1095 Ministerns styrning av kulturpolitiken av Olof Lavesson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Kultur- och demokratiministerns sätt att styra kulturpolitiken har den senaste tiden varit föremål för en aktiv diskussion. Häromveckan sa Alliansen ifrån med anledning av regeringens arkitekturproposition,- Inlämnad
- 2018-03-23
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Regeringens finansiering av fri entré
Skriftlig fråga 2015/16:4 av Olof Lavesson (M)
Fråga 2015/16:4 Regeringens finansiering av fri entré av Olof Lavesson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Regeringen har aviserat att man avser att införa fri entré vid vissa statliga museer. I budgeten för nästa år avsätter man 80 miljoner kronor för att finansiera reformen. Till SVT Kulturnyheterna- Inlämnad
- 2015-09-16
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Framtidens arbetsgivaravgifter
Skriftlig fråga 2014/15:679 av Olof Lavesson (M)
Fråga 2014/15:679 Framtidens arbetsgivaravgifter av Olof Lavesson M till Statsrådet Kristina Persson S I slutet av februari lanserade framtidsminister Kristina Persson tre arbetsgrupper som ska ingå i regeringens framtidsarbete. En av arbetsgrupperna, Arbete för framtiden, ska definiera problem och möjligheter samt komma- Inlämnad
- 2015-06-16
- Besvarare
- Statsrådet Kristina Persson (S)
SINK-Skatt i stället för A-SINK för kulturarbetare i Öresundsregionen
Skriftlig fråga 2014/15:307 av Olof Lavesson (M)
Fråga 2014/15:307 SINK-Skatt i stället för A-SINK för kulturarbetare i Öresundsregionen av Olof Lavesson M till Finansminister Magdalena Andersson S En person som säsongsarbetar på till exempel Malmö Opera men bor i Danmark ska betala artistskatt A-SINK eller den så kallade MadonnaskattenDen är på 15 procent. Men man- Inlämnad
- 2015-03-13
- Besvarare
- Magdalena Andersson (S)
Uppföljning av ministermöte om Öresundsregionen
Skriftlig fråga 2009/10:980 av Lavesson, Olof (m)
den 11 augusti Fråga 2009/10:980 Uppföljning av ministermöte om Öresundsregionen av Olof Lavesson m till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den nordiska samarbetsministern Christina Husmark Pehrsson och ett antal svenska ministrar träffade sina danska motsvarigheter i Malmö den 15 juni för att diskutera utvecklingen- Inlämnad
- 2010-08-11
- Besvarare
- Cristina Husmark Pehrsson (M)
Sveriges Televisions oberoende gentemot kommersiella intressen
Skriftlig fråga 2007/08:1129 av Lavesson, Olof (m)
den 18 april Fråga 2007/08:1129 Sveriges Televisions oberoende gentemot kommersiella intressen av Olof Lavesson m till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Enligt sändningstillståndet för Sveriges Television ska verksamheten präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande- Inlämnad
- 2008-04-18
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Ryssland, Europakonventionen och HBT-personers rättigheter
Skriftlig fråga 2007/08:1105 av Lavesson, Olof (m)
den 16 april Fråga 2007/08:1105 Ryssland, Europakonventionen och HBT-personers rättigheter av Olof Lavesson m till utrikesminister Carl Bildt m Den 31 maj är det 15 år sedan homosexualitet avkriminaliserades i Ryssland. Homosexuella, bisexuella och transpersoner i Moskva kommer att uppmärksamma den här dagen genom- Inlämnad
- 2008-04-16
- Besvarare
- Carl Bildt (M)