Kenneth G Forslund (SocDem)
Förste vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Constituency
- Västra Götaland County West, seat 1
- Title
- Information Officer
- Birth year
- 1967
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telephone
- 08-786 43 57
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
Member of Parliament
First Deputy Speaker
Committee on Defence
Deputy member
Deputy Chair
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2002-9-30 – 2026-9-21
Member of Parliament
- First Deputy Speaker
- 2022-9-26 – 2026-9-21
Committee on Foreign Affairs
- Chair
- 2019-2-28 – 2022-9-26
- Deputy Chair
- 2018-10-2 – 2019-2-28
- Member
- 2018-10-2 – 2018-10-2
- Chair
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
- Member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on Defence
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Joint Committee on Foreign Affairs and Defence
- Member
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Chair
- 2021-3-18 – 2021-4-21
- Deputy Chair
- 2020-12-8 – 2020-12-15
- Member
- 2020-11-10 – 2020-12-8
- Chair
- 2020-3-26 – 2020-9-13
- Member
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Chair
- 2019-5-9 – 2019-6-12
- Member
- 2018-11-15 – 2018-12-5
- Member
- 2018-5-15 – 2018-6-14
- Chair
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Member
- 2017-5-2 – 2017-6-14
- Chair
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Member
- 2016-4-12 – 2016-5-25
- Chair
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputy Chair
- 2015-5-19 – 2015-6-16
- Member
- 2015-4-14 – 2015-5-19
- Chair
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputy member
- 2014-4-15 – 2014-6-12
- Deputy member
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputy member
- 2013-4-23 – 2013-6-18
- Deputy member
- 2013-2-21 – 2013-3-6
- Deputy member
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputy member
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputy member
- 2011-9-20 – 2011-9-21
- Deputy member
- 2011-6-16 – 2011-6-17
- Deputy member
- 2011-3-31 – 2011-4-1
- Deputy member
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputy member
- 2010-2-4 – 2010-3-3
- Deputy member
- 2009-2-12 – 2009-3-12
- Deputy member
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Deputy member
- 2007-10-18 – 2008-6-18
- Deputy member
- 2007-3-22 – 2007-6-1
- Deputy member
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputy member
- 2006-5-18 – 2006-6-14
- Deputy member
- 2005-11-22 – 2005-12-7
- Member
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Deputy member
- 2004-5-11 – 2004-5-26
- Deputy member
- 2004-2-5 – 2004-2-18
- Deputy member
- 2003-6-11 – 2003-6-12
- Deputy member
- 2002-12-3 – 2002-12-18
Joint Committee on the Constitution and Foreign Affairs
- Member
- 2007-3-27 – 2009-5-6
- Deputy member
- 2003-2-18 – 2003-11-20
Joint Committee on Foreign Affairs, the Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2003-2-18 – 2003-5-21
Joint Committee on Foreign Affairs and Health and Welfare
- Deputy member
- 2005-2-15 – 2005-3-16
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
- Deputy member
- 2011-6-21 – 2012-3-29
- Member
- 2003-10-17 – 2008-4-1
The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly
- Deputy Chair
- 2018-10-24 – 2022-10-24
- Member
- 2014-10-28 – 2018-10-24
- Deputy Chair
- 2022-10-27 –
The War Delegation
- Member
- 2014-10-14 – 2022-10-9
Advisory Council on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2022-10-2
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kungälv 97–06. Ersättare, kommunstyrelsen 95–02. Ersättare, Stiftelsen Kungälvsbostäder 95–02. Ledamot, Kungälvs lokala hälso- och sjukvårdsnämnd (Bohuslandstinget) 95–98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. 1:a vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 02–14, ordförande 14–18 och 19–22, vice ordförande 18–19. Ledamot EU-nämnden 03–08. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 21, ordförande 14, 15, 16, 17, 19, 20 och 21 och vice ordförande 15 och 20. Ledamot sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Suppleant konstitutionsutskottet 02–06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 och 14. Suppleant sammansatta utrikes- och miljö- och jordbruksutskottet 03, konstitutions- och utrikesutskottet 03, utrikes- och socialutskottet 05, försvarsutskottet 10–18 och 22–, EU-nämnden 11–12 och skatteutskottet 14–18. Ledamot krigsdelegationen 14–22 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14–18, vice ordförande 18–22. Vice ordförande riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22–. Suppleant Utrikesnämnden 14–22.
Föräldrar
Byggnadsarbetaren Roland Forslund och Margit Forslund, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 86.
Anställningar
Utbildare, ABF Kungälv 91–94. Pressekreterare, Socialdemokraternas kansli, Stockholms läns landsting 95–97. Informationsombudsman, Socialdemokraterna i Västsverige 97–98 och Socialdemokraterna i Stockholms län 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 23–.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
utrikespolitisk debatt
utrikespolitisk- Datum
- 2003-02-12
Hemtjänst och hemsjukvård
Motion 2002/03:So381 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:So381 av Catharina Bråkenhielm m.fl. s Hemtjänst och hemsjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hemtjänst och hemsjukvård. Motivering I kommuner med många sommargäster har kostnaderna för hemtjänst och hemsjukvård- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kortare handläggningstider för LSS- och LASS-ärenden
Motion 2002/03:Sf281 av Kenneth G Forslund (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Sf281 av Kenneth G Forslund s Kortare handläggningstider för LSS- och LASS-ärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att försäkringskassorna i sitt arbete prioriterar att korta handläggningstiden för LSS-- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västsvenska transporter
Motion 2002/03:T481 av Lennart Nilsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:T481 av Lennart Nilsson m.fl. s Västsvenska transporter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 En västsvensk motion om infrastruktur och transporter 3 Sammanfattning 3 Västsverige en region med stora tillgångar, men som också har stora krav på sig 4- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2002/03:TU1 2002/03:TU3 2003/04:TU10
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Boendekostnader
Motion 2002/03:Bo269 av Kenneth G Forslund (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Bo269 av Kenneth G Forslund s Boendekostnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vända konkurrensen rätt inom bostadssektorn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kombinera- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2002/03:BoU1 2002/03:SkU10
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag