Isak From (SocDem)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Constituency
- Västerbotten County, seat 205
- Title
- Driftstekniker.
- Birth year
- 1967
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- isak.from@riksdagen.se
Current assignments
Member of Parliament
Ordinary member
The Social Democratic Party
Pairing organiser
Committee on Industry and Trade
Member
Committee on Environment and Agriculture
Deputy member
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2010-10-4 – 2026-9-21
The Social Democratic Party
- Pairing organiser
- 2017-3-14 –
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Member
- 2018-10-2 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on Industry and Trade
- Member
- 2022-10-4 – 2026-9-21
- Deputy member
- 2019-2-15 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on European Union Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-10-4
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Anställningar
Montör, Volvo Personvagnar AB 85–88. Varierande drift- och borrningsarbeten, TGB-koncernen 88–00. Bergarbetare, Renfors åkeri 00–03. Driftstekniker, Extena 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Fastighetsdomstolen i Västerbotten 06–10. Ersättare, Gentekniknämnden 14–22. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västerbotten 16–22. Ledamot, Viltförvaltningsdelegationen 14–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norsjö 02–. Ersättare, kommunstyrelsen 99–06. Ordförande, bygg- och miljönämnden 03–06 och utbildnings- och kulturnämnden 07–10. Vice ordförande, kommunstyrelsens tekniska utskott 99–02. 1:e ersättare, landstingsfullmäktige 06–10. Ledamot, nämnden för regional utveckling i Västerbottens läns landsting 07–10. Regionfullmäktig, Västerbotten 08–10. Ledamot, folkhälsonämnden för Skellefteå-Norsjö 07–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
FFM lagbas, Byggnads avd. 12 95–99. Avdelningsombud, Metall avd. 49 01–02, Industrifacket 03–06. Skyddsombud, Industrifacket 03–06. Huvudskyddsombud, IF Metall avd. 3 06–10, avdelningsombud 06–12. Ledamot, Avdelningsstyrelsen avd. 3. Politiskt ansvarig, IF Metall Norra Västerbotten avd. 3. Ordförande, Norsjö S, 98–03. Ledamot, Norsjö arbetarekommuns styrelse 01–, ordförande 02–07. Ordförande Socialdemokraterna Västerbotten 18–.
Bostadsort
Norsjö
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot kulturutskottet 10–14, miljö- och jordbruksutskottet 14–22 och näringsutskottet 22–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14, näringsutskottet 14–22 och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Kvittningsperson Socialdemokraterna 17–.
Föräldrar
Jordbrukaren/bergarbetaren Helmer Frohm och programmeraren May Frohm, f. Norberg.
Utbildning
Gymnasieskola, drifts- och underhållsteknisk linje, Sven Winqvists gymnasium, Göteborg, slutår 85. AMU Gällivare, modulutbildning tunga fordon 93. Fackliga och politiska utbildningar under 15 år.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Inflationens konsekvenser för levnadsstandarden
Interpellation 2023/24:619 av Linus Sköld (S)
Interpellation 2023/24:619 Inflationens konsekvenser för levnadsstandarden av Linus Sköld S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Inflationen och krigsekonomin gräver djupa hål i svenskarnas plånböcker. Löntagarna har fått se tio års reallöneökningar gått upp i rök. Tänk dig en familj med två vuxna och två barn.- Inlämnad
- 2024-03-12
- Svarsdatum
- 2024-04-02
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Inflationens konsekvenser för hushållens ekonomi
Interpellation 2023/24:492 av Linus Sköld (S)
Interpellation 2023/24:492 Inflationens konsekvenser för hushållens ekonomi av Linus Sköld S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Under januari har vi fått rapporter om att svenskarnas skulder till kronofogden slår rekord, både räknat i antal skuldsatta och i skuldsumma. Samtidigt vräktes rekordmånga barnfamiljer- Inlämnad
- 2024-02-13
- Svarsdatum
- 2024-04-02
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Statens styrning av SJ AB
Interpellation 2023/24:415 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:415 Statens styrning av SJ AB av Isak From S till Finansminister Elisabeth Svantesson M SJ AB ägs till 100 procent av svenska staten, och ägandet förvaltas av Finansdepartementet. Bolagsordningen anger att SJ ska bedriva persontrafik och, inom ramen för affärsmässighet, bidra till att uppfylla de- Inlämnad
- 2024-01-31
- Svarsdatum
- 2024-02-27
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Kraftvärmens förutsättningar
Interpellation 2023/24:436 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:436 Kraftvärmens förutsättningar av Isak From S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Rysslands invasionskrig i Ukraina har lett till att många länder nu vill minska sitt beroende av rysk gas och andra fossila bränslen. Samtidigt har priset på utsläppsrätter ökat kraftigt, detta som en- Inlämnad
- 2024-02-06
- Svarsdatum
- 2024-02-27
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Rovdjursinventering
Interpellation 2023/24:524 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:524 Rovdjursinventering av Isak From S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Dagens rovdjursförvaltning utgår från att myndigheterna ska räkna rovdjuren genom årliga inventeringar. Resultatet från inventeringarna styr sedan hela förvaltningen och vilka åtgärder som kan vidtas som bland annat licensjakt- Inlämnad
- 2024-02-16
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Naturvårdsverkets arbete med värdefull natur
Interpellation 2023/24:424 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:424 Naturvårdsverkets arbete med värdefull natur av Isak From S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L En art som har börjat sprida sig i landet är stenmården. Stenmården betecknas som invasiv och anses vara ett skadedjur, och som skadedjur har den stor potential att orsaka enorma kostnader i Sverige- Inlämnad
- 2024-02-02
- Svarsdatum
- 2024-02-16
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Industriella kulturmiljöer vid vatten
Interpellation 2023/24:377 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:377 Industriella kulturmiljöer vid vatten av Isak From S till Kulturminister Parisa Liljestrand M Tidöpartierna är överens om att förlänga pausen för omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd med två månader för att få klart ändringar i regelverket. Tidsplanen med ett års paus utan direktiv- Inlämnad
- 2024-01-24
- Svarsdatum
- 2024-02-16
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Regeringens arbete mot silikos
Interpellation 2023/24:418 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:418 Regeringens arbete mot silikos av Isak From S till Statsrådet Paulina Brandberg L Silikos, eller stendammslunga, beror på inandning av kvarts. Sjukdomen är känd sedan flera hundra år tillbaka och beskrivs av bland andra Carl von Linné. Silikos uppkommer efter inandning av stora mängder kvartsdamm- Inlämnad
- 2024-02-01
- Svarsdatum
- 2024-02-16
- Besvarare
- Statsrådet Paulina Brandberg (L)
Mineralpolitik
Betänkande 2023/24:NU8
Riksdagen sa nej till 43 förslag i motioner om mineralpolitik från den allmänna motionstiden 2023. Detta med hänvisning bland annat till pågående utredningar, redan gjorda insatser och en av regeringen utlovad mineralstrategi.
Motionerna handlar bland annat om tillstånd och tillståndsprocesser, förbud mot utvinning, äganderätt och ersättning samt om innovationskritiska metaller och mineral.
- Behandlade dokument
- 15
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 21
- Anföranden och repliker
- 28, 101 minuter
- Justering
- 2024-02-01
- Bordläggning
- 2024-02-14
- Debatt
- 2024-02-15
- Beslut
- 2024-02-28
Statens styrning av Riksantikvarieämbetet
Interpellation 2023/24:414 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:414 Statens styrning av Riksantikvarieämbetet av Isak From S till Kulturminister Parisa Liljestrand M Energimyndigheten lämnade förra året över första delen av regeringsuppdraget att identifiera lämpliga områden för havsbaserad vindkraft. Riksantikvarieämbetet är en av nio myndigheter som deltagit- Inlämnad
- 2024-01-31
- Svarsdatum
- 2024-02-13
- Besvarare
- Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
Stöd för grön omställning
Interpellation 2023/24:450 av Eva Lindh (S)
Interpellation 2023/24:450 Stöd för grön omställning av Eva Lindh S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Tack vare stora gröna investeringar och en tydlig politisk riktning ligger Sverige långt fram i klimatomställningen. Vårt land bör också i framtiden ta sin del av ansvaret för att få ned utsläppen samtidigt som- Inlämnad
- 2024-02-07
- Svarsdatum
- 2024-02-13
- Besvarare
- Statsrådet Erik Slottner (KD)
Arlanda flygplats konkurrenskraft
Interpellation 2023/24:413 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:413 Arlanda flygplats konkurrenskraft av Isak From S till Statsrådet Andreas Carlson KD Nyligen presenterade Visit Sweden en rapport som visade att antalet flyg och flyglinjer på Arlanda har minskat med 25 procent under perioden 20182023, delvis på grund av pandemin men också för att andra nordiska- Inlämnad
- 2024-01-31
- Svarsdatum
- 2024-02-09
- Besvarare
- Statsrådet Andreas Carlson (KD)
Rätten till vissa vatten i övre delen av Västerbottens län
Skriftlig fråga 2023/24:522 av Isak From (S)
Fråga 2023/24:522 Rätten till vissa vatten i övre delen av Västerbottens län av Isak From S till Statsrådet Erik Slottner KD Under lång tid kunde den som ville se ut en lämplig plats för bosättning begära tillstånd att bosätta sig i norra Sveriges inland. Några bestämda gränser för ett sådant nybygge drogs inte upp, men- Inlämnad
- 2024-01-25
- Svarsdatum
- 2024-02-07
- Besvarare
- Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Granskning av Sametinget
Skriftlig fråga 2023/24:511 av Isak From (S)
Fråga 2023/24:511 Granskning av Sametinget av Isak From S till Kulturminister Parisa Liljestrand M Statskontoret presenterade den 24 november förra året en uppmärksammad analys som visar att regeringen och Sametinget inte har lyckats få Sametingets organisationsform att fungera som tänkt och att det finns utrymme att- Inlämnad
- 2024-01-24
- Svarsdatum
- 2024-01-31
- Besvarare
- Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
Granskning av Sametinget
Interpellation 2023/24:374 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:374 Granskning av Sametinget av Isak From S till Kulturminister Parisa Liljestrand M Statskontorets presenterade den 24 november förra året en uppmärksammad analys som visar att regeringen och Sametinget inte har lyckats få Sametingets organisationsform att fungera som tänkt och att det finns utrymme- Inlämnad
- 2024-01-23
- Besvarare
- Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
Historiska fordon och ELV-förordningen
Interpellation 2023/24:234 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:234 Historiska fordon och ELV-förordningen av Isak From S till Kulturminister Parisa Liljestrand M Hur avser regeringen att hantera konsekvenserna av EU:s ELV-förordning i fråga om det rullande kulturarvet Regeringskansliets remiss om EU-kommissionens ELV-förordning innehåller förslag om att dagens- Inlämnad
- 2023-11-22
- Svarsdatum
- 2023-12-20
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Bostadsbyggande i kommuner med expansiv industri
Interpellation 2023/24:159 av Sofie Eriksson (S)
Interpellation 2023/24:159 Bostadsbyggande i kommuner med expansiv industri av Sofie Eriksson S till Statsrådet Andreas Carlson KD Den gröna industriella utvecklingen är oerhört positiv för vårt land. Den skapar tusentals nya arbetstillfällen och genererar mer välfärd och framtidstro. Sverige ligger i framkant på flera- Inlämnad
- 2023-11-09
- Svarsdatum
- 2023-12-20
- Besvarare
- Statsrådet Andreas Carlson (KD)
Ökat bostadsbyggande i norr
Interpellation 2023/24:149 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:149 Ökat bostadsbyggande i norr av Isak From S till Statsrådet Andreas Carlson KD Ett år efter valet befinner sig Sverige i byggkris. Byggbranschen menar att det är den största nedgången i bostadsbyggandet sedan 90-talskrisen. Läget beskrivs som mycket allvarligt. Bostadsbristen riskerar att förvärras,- Inlämnad
- 2023-11-08
- Svarsdatum
- 2023-12-20
- Besvarare
- Statsrådet Andreas Carlson (KD)
Statlig kredit till Inlandsbanan
Interpellation 2023/24:146 av Isak From (S)
Interpellation 2023/24:146 Statlig kredit till Inlandsbanan av Isak From S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Inlandsbanan går genom ett mycket rikt råvarulandskap där gruv-metall- och skogsbaserade näringar dominerar. Tillgången till stabil transportkapacitet på järnväg är viktig för konkurrenskraften samtidigt- Inlämnad
- 2023-11-07
- Svarsdatum
- 2023-12-20
- Besvarare
- Statsrådet Andreas Carlson (KD)
Konsekvenser av neddragningarna på studieförbunden
Interpellation 2023/24:212 av Linus Sköld (S)
Interpellation 2023/24:212 Konsekvenser av neddragningarna på studieförbunden av Linus Sköld S till Utbildningsminister Mats Persson L Regeringen har i budgeten för 2024 lagt förslaget att skära ned studieförbundens finansiering med 250 miljoner 2024, 350 miljoner 2025 och 500 miljoner 2026. Konsekvensen blir att nästan- Inlämnad
- 2023-11-21
- Svarsdatum
- 2023-12-20
- Besvarare
- Utbildningsminister Mats Persson (L)